PIERRE ETOILE
Présentation générale de PIERRE ETOILE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société PIERRE ETOILE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société PIERRE ETOILE est situé au 43 RUE CAMILLE DESMOULINS 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 05 septembre 1994 et qui est immatriculée sous le numéro 398540740 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 200 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 41.10A ( Promotion immobilière de logements)
L'activité déclarée au greffe est : Promotion immobilière de logements
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 41.10A (Promotion immobilière de logements), les activités sont :
- - la promotion immobilière de bâtiments à usage principal d'habitation
- - la promotion immobilière de résidences hôtelières
Mais exclus
- - l'activité des marchands de biens immobiliers (cf68.10Z)
- - la promotion immobilière à objet locatif (sociétés HLM notamment) (cf68.20A)
Chiffre d’affaire
PIERRE ETOILE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 2 674 727.00 € pour un résultat de 1 438 802.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
PIERRE ETOILE est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si PIERRE ETOILE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR38398540740
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à PIERRE ETOILE de part son activité de 41.10A ( Promotion immobilière de logements) sont :
- 01512 : Promotion construction (63.1% des salariés)
- 01527 : Immobilier (9.7% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (8.1% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (4.5% des salariés)
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (3.9% des salariés)
- 00804 : VRP (2.8% des salariés)
- 01588 : Sociétés coopératives d'H.L.M. (2.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- gedoux marc
- m.g.i.c.2
- morin jerome
- pierre etoile holding
- revision conseil audit expertise
Les modifications survenues dans l'administration de la société PIERRE ETOILE
- 2008-02-17 : gérant : LE DRET PATRICK radié le 12 Novembre 2007. gérant : DELIBEROS FRANCK radié le 12 Novembre 2007. président : GEDOUX Marc modifié le 12 Novembre 2007.
- 2014-01-21 : Président : GEDOUX Marc modification le 12 Novembre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : MORIN Jerome en fonction le 13 Janvier 2014 Commissaire aux comptes titulaire : REVISION CONSEIL AUDIT - R C A en fonction le 13 Janvier 2014
- 2019-12-24 : Président : M.G.I.C.2 ; Commissaire aux comptes titulaire : REVISION CONSEIL AUDIT EXPERTISE ; Commissaire aux comptes suppléant : MORIN Jerome
- 2020-01-09 : Président : Pierre Etoile Holding ; Directeur général : GEDOUX Marc ; Commissaire aux comptes titulaire : REVISION CONSEIL AUDIT EXPERTISE ; Commissaire aux comptes suppléant : MORIN Jerome
Les autres mandats des administrateurs
- gedoux marc :
- 2013-08-23 : SCI ISSY CABMED 2 (794758805)
- 2013-04-11 : SCI ISSY 24 REPUBLIQUE (792129322)
- morin jerome :
- 2020-11-24 : EKIN FRITES (828303990)
- 2020-08-23 : CYBELE PRODUCTIONS S.A (339387342)
- 2020-08-14 : PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS (802740290)
- 2020-07-03 : RIVOLI DEVELOPPEMENT (442544029)
- 2020-03-19 : ALUPLAST (448179648)
- 2019-12-28 : MORIN JEROME (879985901)
- 2019-10-06 : INCIDENCE GROUP (533816369)
- 2019-10-03 : MORIN JEROME (881278360)
- 2019-06-13 : SATURNINO ET FILS (353959133)
- 2018-03-01 : MORIN JEROME (838375277)
- 2017-08-23 : VIND'INITIES (750346496)
- 2017-06-21 : INCIDENCES TECHNOLOGIES (790325906)
- 2015-11-11 : ASPEN (322624446)
- 2015-10-19 : MORIN JEROME (814251195)
- 2014-02-21 : IDEAFORM IN STORE (315563296)
- 2014-01-08 : MATTRESS FRANCE (438644452)
- 2014-01-01 : MORIN JEROME (799508999)
- 2013-12-16 : MORIN JEROME (798848818)
- 2012-12-28 : MORIN JEROME (790713259)
- 2012-08-08 : CAPI (753056332)
- revision conseil audit expertise :
- 2020-11-05 : GROUPE MLB CONCEPT (788459543)
- 2020-09-03 : SCCV MONTREUIL PESNON-RESISTANCE (814029567)
- 2020-08-14 : PIERRE ETOILE PARTICIPATIONS (802740290)
- 2020-03-20 : NOE REIM (882572183)
- 2020-03-19 : GROUPE AMBIPACK (839090628)
- 2020-03-19 : ALUPLAST (448179648)
- 2019-12-02 : CAMELIA (879281608)
- 2019-06-13 : SATURNINO ET FILS (353959133)
- 2019-06-05 : TERREÏS (431413673)
- 2019-06-04 : DISTRIBUTION PIECES AUTO NARBONNAISE (479839227)
- 2019-02-19 : ATAS (403298342)
- 2012-01-17 : FIMEL (324714005)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société PIERRE ETOILE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | PIERRE ETOILE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 398540740 00022 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1994-09-05 : lundi 05 septembre 1994 |
Activité principale de l'unité légale | 41.10A : Promotion immobilière de logements |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Construction de bâtiments |
Division | Promotion immobilière |
Activite | Promotion immobilière de logements |
Synonyme | promoteur immobilier, promoteur immobilier de logements |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de PIERRE ETOILE- CO
2020 | 13 309 416.00 | 13 239 417.00 |
2019 | 69 999.00 |
2020 | 200 000.00 |
2019 |
2020 | 1 286 498.00 |
2019 |
2020 | 13 239 417.00 |
2019 |
2020 | 2 674 727.00 | 2 817 071.00 |
2019 | 142 344.00 |
2020 | 1 438 802.00 |
2019 |
2020 | 1 286 498.00 |
2019 |
2020 | 2 825 188.00 |
2019 | 2 825 188.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société PIERRE ETOILE- dimanche 17 février 2008: Modification
Bodacc B n°20080029 publié le 17/02/2008Annonce n° 2619 N° RCS : 398540740 - Dénomination : PIERRE ETOILE prestation de service de promotion, construction, conseil, commercialisation, et toute activité dans le domaine immobilier, la prise de participation dans le capital de société immobilière ( société civile de construction-vente, Snc). - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : gérant : LE DRET PATRICK radié le 12 Novembre 2007. gérant : DELIBEROS FRANCK radié le 12 Novembre 2007. président : GEDOUX Marc modifié le 12 Novembre 2007. - Modification : Modification du nom ou de la dénomination. Modification de la forme juridique. Modification de l'activité de l'établissement principal. Modification de représentant.
- jeudi 24 avril 2008: Depot des comptes
- jeudi 22 octobre 2009: Depot des comptes
- lundi 15 mars 2010: Depot des comptes
- lundi 07 mars 2011: Depot des comptes
- lundi 06 février 2012: Depot des comptes
- lundi 04 février 2013: Depot des comptes
- mardi 21 janvier 2014: Modification
Bodacc B n°20140014 publié le 21/01/2014Annonce n° 1840 N° RCS : 398540740 - Dénomination : PIERRE ETOILE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : GEDOUX Marc modification le 12 Novembre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : MORIN Jerome en fonction le 13 Janvier 2014 Commissaire aux comptes titulaire : REVISION CONSEIL AUDIT - R C A en fonction le 13 Janvier 2014 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 05 février 2014: Depot des comptes
- lundi 02 mars 2015: Depot des comptes
- mercredi 30 décembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150251 publié le 30/12/2015Annonce n° 3588 N° RCS : 398540740 - Dénomination : PIERRE ETOILE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège..
- mardi 02 février 2016: Depot des comptes
- mardi 18 avril 2017: Depot des comptes
- mercredi 02 mai 2018: Depot des comptes
- mercredi 27 février 2019: Depot des comptes
- mardi 24 décembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190247 publié le 24/12/2019Annonce n° 3548 N° RCS : 398540740 - Dénomination : PIERRE ETOILE Prestation de service de promotion , construction , conseil, commercialisation, et toute activité dans le domaine immobilier, la prise de participation dans le capital de société immobilière ( société civile de construction-vente, snc) - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : M.G.I.C.2 ; Commissaire aux comptes titulaire : REVISION CONSEIL AUDIT EXPERTISE ; Commissaire aux comptes suppléant : MORIN Jerome - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- jeudi 09 janvier 2020: Modification
Bodacc B n°20200006 publié le 09/01/2020Annonce n° 2572 N° RCS : 398540740 - Dénomination : PIERRE ETOILE Prestation de service de promotion , construction , conseil, commercialisation, et toute activité dans le domaine immobilier, la prise de participation dans le capital de société immobilière ( société civile de construction-vente, snc) - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : Pierre Etoile Holding ; Directeur général : GEDOUX Marc ; Commissaire aux comptes titulaire : REVISION CONSEIL AUDIT EXPERTISE ; Commissaire aux comptes suppléant : MORIN Jerome - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société PIERRE ETOILE- mercredi 16 décembre 2015 : Fermé
77 RUE MARCEL DASSAULT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - dimanche 05 février 2017 : Ouvert
43 RUE CAMILLE DESMOULINS 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société PIERRE ETOILE- A.R.I. ALPES REALISATIONS IMMOBILIERES : VILLARBERENGER 73260 GRAND-AIGUEBLANCHE
- BOURSEAU ROSSETTO IMMOBILIER : 160 RUE JEAN NATTE 83260 LA CRAU
- BRECHET : 370 RTE DE CARPENTRAS 84170 MONTEUX
- CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU RIED : RUE DES BERGERS 67480 ROESCHWOOG
- EXANS : 95 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- FRANKLIN ROOSEVELT - LES PRESLES : 201 RUE CARNOT 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
- L'ORTIE : 31 RUE DE LA MADELEINE 30000 NIMES
- SARL CHANTILLY 971 : ZAC DE NOLIVIER 97115 SAINTE-ROSE
- SAVOISIENNE HABITAT SA COOP PRODUC HLM : 400 RUE DE LA MARTINIERE 73000 BASSENS
- SNC COMPOTECH INVEST : QUA LA WALLON 97229 LES TROIS-ILETS
- SNC DES ORMES : 13 RUE DE LA VANNE 92120 MONTROUGE
- SNC LOTIBAT : 23 BD DE LA TOUR D AUVERGNE 35400 SAINT-MALO
- SOCIETE DE CONSTRUCTION ET D'INVESTISSEMENT LE LOTISSEMENT DU GOLF : 5 RUE STANISLAS 68000 COLMAR
- SOFIANE : 3 CITE CHABERT 26000 VALENCE
- VELOTTE-IMMO : 24 RUE DES FLUTTES AGASSES 25000 BESANCON
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société PIERRE ETOILE- FOURLIN LUTHER : 23 RUE VICTOR HUGO 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- GOIN GEORGETTE : 115 AV DE VERDUN 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- HONDA MOMOKO : 27 RUE DE MEUDON 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- LE QUER TANGUY : 13 ALL D ISSY 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- USOLI EMMANUEL : 20 RUE FOUCHER LEPELLETIER 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- ELECT INCENDIE : 26 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- IHE ARN GRUNDBESITZ : 27 RUE CAMILLE DESMOULINS 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- ISSY VISION : 23 CRS DE L ANCIENNE BOULANGERIE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- LES AMIS DE SONGOU MAN : 9 VLA MARGUERITE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- ODIGO : 145 QUAI DU PRESIDENT ROOSEVELT 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- PRESTIGE DE L EUROPE : 1 IMP FRERET 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- SC PARIS GAMBETTA : 9 RUE VAUDETARD 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- SCI FRAL : 14 RUE ERNEST RENAN 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- SCI IMMO 2M : 48 RUE DE L EGALITE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- SCI SUBIDA DEL CAMBIO : 6 CHE DES MONTQUARTIERS 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société PIERRE ETOILERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives