PASTEUR
Présentation générale de PASTEUR
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société PASTEUR et ses dirigeants.
Immatriculation
La société PASTEUR est situé au 26 BD DES CAPUCINES 75009 PARIS 9
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le lundi 07 novembre 1994 et qui est immatriculée sous le numéro 398967232 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Autre société civile au capital de 227 400,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- - la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
- - la location de fonds de commerce
- - la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- - la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
Chiffre d’affaire
PASTEUR à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 3 260 932.00 € pour un résultat de -5 562 621.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
PASTEUR est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si PASTEUR est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR84398967232
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à PASTEUR de part son activité de 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (35.4% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (8% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (5.9% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.9% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (4% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (2.6% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (2.6% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.2% des salariés)
- 01631 : Hôtellerie de plein Air (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.2% des salariés)
- 02021 : Golf (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (30.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- brown, matthew
- de cambourg, patrick,
Les modifications survenues dans l'administration de la société PASTEUR
- 2009-03-31 : modification du Commissaire aux comptes titulaire MAZARS.
- 2012-06-27 : Commissaire aux comptes suppléant partant : De Cambourg, Patrick, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Brown, Matthew
- 2016-04-27 : modification du Gérant KLEPIERRE, modification de l'Associé SAS LP 7, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : SA DELOITTE ET ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SAS BEAS
Les autres mandats des administrateurs
- brown, matthew :
- 2020-07-26 : BPCE Financement (439869587)
- 2017-05-04 : SAS KLECAR PARTICIPATIONS ITALIE (442229175)
- 2017-04-20 : ODYSSEUM PLACE DE FRANCE (428788525)
- 2017-03-30 : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA RIVE (348974080)
- 2017-03-23 : BEGLES ARCINS (404357535)
- 2013-07-02 : KC 12 SNC (433894102)
- 2013-06-28 : KC 11 SNC (433894243)
- 2013-06-26 : KC 10 SNC (433816220)
- 2013-06-26 : KC 9 SNC (433816246)
- 2013-06-26 : KC 8 SNC (433842564)
- 2013-06-19 : KC 7 SNC (433842515)
- 2012-09-02 : SAS KLEPIERRE FINANCE (433613312)
- 2012-09-02 : KLECAR FRANCE SNC (433496965)
- 2012-08-01 : SAS LP 7 (428782486)
- 2012-07-31 : S A S CENTRE JAUDE CLERMONT (398960963)
- 2012-07-26 : SCI BEGLES PAPIN (449389956)
- 2012-07-26 : KLEPIERRE CONSEIL (398967000)
- 2012-07-24 : SOCIETE CIVILE POUR L'ETUDE ET L'AMENAGEMENT DU CENTRE D'AFFAIRES REGIONAL DE RUNGIS SECAR (784880130)
- 2012-06-20 : GALERIES DRANCEENNES (398898858)
- 2011-08-14 : CECOBIL (408175966)
- de cambourg, patrick, :
- 2017-07-31 : AUTOMOBILES PEUGEOT (552144503)
- 2011-07-28 : ASTRIUM SAS (393341516)
- 2010-09-28 : GECINA (592014476)
- 2010-09-02 : CAISSES D'EPARGNE PARTICIPATIONS (383680220)
- 2010-06-15 : DANONE (552032534)
- 2009-12-04 : SOCIETE CIVILE POUR L'ETUDE ET L'AMENAGEMENT DU CENTRE D'AFFAIRES REGIONAL DE RUNGIS SECAR (784880130)
- 2009-11-01 : ISOCHEM (304828502)
- 2008-08-17 : CLAUDE BERNARD PARTICIPATIONS (409570900)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société PASTEUR et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | PASTEUR |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 398967232 00040 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 6599 Autre société civile |
Date de création de l'unité légale | 1994-11-07 : lundi 07 novembre 1994 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de PASTEUR- CO
2019 | 62 291 114.00 | 24 690 425.00 |
2018 | 37 600 689.00 | 32 744 554.00 |
2019 | 227 400.00 |
2018 | 227 400.00 |
2019 | -5 553 626.00 |
2018 | -7 906 101.00 |
2019 | 24 690 425.00 |
2018 | 32 744 554.00 |
2019 | 3 260 932.00 | 3 260 932.00 |
2018 | 3 348 793.00 |
2019 | -5 562 621.00 |
2018 | -7 906 101.00 |
2019 | -5 553 626.00 |
2018 | -7 906 101.00 |
2019 | 28 276 292.00 | 27 124 548.00 |
2018 | 771 907.00 | 379 836.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société PASTEUR- jeudi 18 septembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080168 publié le 18/09/2008Annonce n° 1977 N° RCS : 398967232 - Dénomination : PASTEUR - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 38500 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- lundi 29 septembre 2008: Depot des comptes
- vendredi 21 novembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080213 publié le 21/11/2008Annonce n° 1511 N° RCS : 398967232 - Dénomination : PASTEUR - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 227400 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mardi 31 mars 2009: Modification
Bodacc B n°20090063 publié le 31/03/2009Annonce n° 1278 N° RCS : 398967232 - Dénomination : PASTEUR - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 227400 EUR - Administration : modification du Commissaire aux comptes titulaire MAZARS. - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 28 janvier 2010: Depot des comptes
- lundi 02 août 2010: Depot des comptes
- lundi 04 juillet 2011: Depot des comptes
- lundi 04 juin 2012: Depot des comptes
- mercredi 27 juin 2012: Modification
Bodacc B n°20120122 publié le 27/06/2012Annonce n° 3814 N° RCS : 398967232 - Dénomination : PASTEUR - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 227400 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : De Cambourg, Patrick, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Brown, Matthew - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 17 juin 2013: Depot des comptes
- lundi 30 juin 2014: Depot des comptes
- jeudi 09 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140194 publié le 09/10/2014Annonce n° 2247 N° RCS : 398967232 - Dénomination : PASTEUR - forme juridique : Société en nom collectif - capital : 227400 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- samedi 17 octobre 2015: Depot des comptes
- mercredi 27 avril 2016: Depot des comptes
- mercredi 27 avril 2016: Modification
Bodacc B n°20160083 publié le 27/04/2016Annonce n° 1267 N° RCS : 398967232 - Dénomination : PASTEUR Acquisition de tous terrains ou droits immobiliers situes en france - construction d'immeubles - accessoirement acquisition de locaux ou d'immeubles et exploitation et mise en valeur par voie de location ou autrement de ces locaux ; prise a bail de tous locaux ou immeubles ; prise de participation dans toutes sociétés ayant une activité similaire ou connexe, les activités exercées ne devront en aucun cas modifier le caractère civile de la société. - forme juridique : Société civile - capital : 227400 EUR - Administration : modification du Gérant KLEPIERRE, modification de l'Associé SAS LP 7, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : SA DELOITTE ET ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SAS BEAS - Modification : modification survenue sur l'origine du fonds d'un établissement principal, la forme juridique, l'activité de l'établissement principal, l'administration et changement de statut juridique
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société PASTEUR- vendredi 18 avril 2008 : Fermé
5 AV KLEBER 75116 PARIS 16 - lundi 01 mars 2004 : Fermé
6 BD DES CAPUCINES 75009 PARIS 9 - lundi 08 septembre 2014 : Fermé
21 AV KLEBER 75116 PARIS 16 - lundi 08 septembre 2014 : Ouvert
26 BD DES CAPUCINES 75009 PARIS 9
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société PASTEUR- BLONDEL JEAN : 62570 HELFAUT
- AKAGERA : 19 ALL DU BARAILLON 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
- JEN IMMO : 31 AV RAYMOND ARON 92160 ANTONY
- LIEGE : 2 RUE DE BEG ER LANN 56260 LARMOR-PLAGE
- M8 : RES DU JARDIN ALPIN 73120 COURCHEVEL
- POP EVOLUTION : 158 RUE DES FONTINETTES 62100 CALAIS
- ROKY : FERME DU GAGNAGE AUX CHATS 10140 VENDEUVRE-SUR-BARSE
- S.C.I. DES CLATZ : 330 RUE DES CLATZ 45160 OLIVET
- SCI 6 QUAI SAINT THOMAS : 3 AV DE LA LIBERTE 67000 STRASBOURG
- SCI AUNYRICK : 10 RUE DE L'ORGE 22940 PLAINTEL
- SCI DES COURS : 183 RTE SORBIERES 38290 SATOLAS-ET-BONCE
- SCI MITSOU : LE FOND DES PRES 91460 MARCOUSSIS
- SCI PAN : 5 RUE CATULLE MENDES 75017 PARIS 17
- SCI PEYRE : 20 RUE BERLIOZ 06000 NICE
- V ITALIE ANGLETERRE : 97 AV DE RIMIEZ 06100 NICE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société PASTEUR- EVAIN MELANIE : 84 RUE D AMSTERDAM 75009 PARIS 9
- WILSON MELISSA : 14 CITE DE TREVISE 75009 PARIS 9
- 2NRL : 34 BD DES ITALIENS 75009 PARIS 9
- BARRATIO : 24 RUE DE CLICHY 75009 PARIS 9
- GABRIELA : 3 RUE MILTON 75009 PARIS 9
- GUY LOIRAT ELECTRICITE : 18 RUE VIGNON 75009 PARIS 9
- HOTELOP GRAND DIJON : 12 RUE VIGNON 75009 PARIS 9
- JEAN FRANCOIS INIZAN ET JULIEN TRELHU ASSOCIES : 13 RUE TAITBOUT 75009 PARIS 9
- L'AGENCE VIDEO : 24 RUE DE CLICHY 75009 PARIS 9
- MKB CONSULTING : 82 RUE TAITBOUT 75009 PARIS 9
- PARIS-NICE : 3 RUE DES MARTYRS 75009 PARIS 9
- SCCV SAINT ORENS LES JARDINS DE TUCARD : 59 RUE DE PROVENCE 75009 PARIS 9
- SCI SALA : 21 RUE DE DOUAI 75009 PARIS 9
- SCI XYZ : 16 RUE SAINTE CECILE 75009 PARIS 9
- ZOTILA VAUGIRARD : 6 AV DU COQ 75009 PARIS 9
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société PASTEURRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives