IFP
Présentation générale de IFP
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société IFP et ses dirigeants.
Immatriculation
La société IFP est situé au 1 BD EMILE AUGIER 75116 PARIS 16
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le vendredi 02 décembre 1994 et qui est immatriculée sous le numéro 399192095 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 10 à 19 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 1 710 936,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
IFP à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 1 029 227.00 € pour un résultat de 168 431.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
IFP est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si IFP est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR38399192095
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à IFP de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- elmalek, deborah.
- germon, paul,
- haziza, michael, nomination de l'
- jerusalmi, daniel
Les modifications survenues dans l'administration de la société IFP
- 2009-06-21 : Administrateur partant : Haziza, Michael, nomination de l'Administrateur : Elmalek, Deborah.
- 2010-01-17 : modification du Directeur général délégué et Administrateur Elmalek, nom d'usage : Haziza, Stéphanie, modification du Directeur général délégué et Administrateur Elmalek, Deborah
- 2013-12-05 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Germon, Paul, Commissaire aux comptes suppléant partant : Jerusalmi, Daniel
- 2015-09-30 : modification du Directeur général délégué et Administrateur Elmalek, Stéphanie
Les autres mandats des administrateurs
- elmalek, deborah. :
- 2009-06-24 : SOCIETE NOUVELLE DE LITERIE INTERNATIONALE (392587671)
- 2009-06-19 : DIFARLIT (389131749)
- germon, paul, :
- 2016-06-19 : LEXPOSIA (422421768)
- 2013-09-17 : PERTINENCE (444920862)
- 2013-03-12 : FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE DE CONSEILS ET D'ORGANISATION CABINET SITBON (303526735)
- 2010-08-26 : KARMA (444044317)
- 2010-02-24 : IM PRODUCTION (403243058)
- 2008-10-15 : SMART RENEWABLE ENERGIES (492511647)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société IFP et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | IFP |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 399192095 00053 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5599 SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 1994-12-02 : vendredi 02 décembre 1994 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de IFP- CO
2019 | 26 740 552.00 | 26 618 512.00 |
2018 | 122 040.00 |
2019 | 1 710 936.00 |
2018 |
2019 | 1 069 996.00 |
2018 |
2019 | 26 618 512.00 |
2018 |
2019 | 1 029 227.00 | 1 029 227.00 |
2018 |
2019 | 168 431.00 |
2018 |
2019 | 1 069 996.00 |
2018 |
2019 | 22 524 235.00 | |
2018 | 10 557 032.00 | 11 967 203.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société IFP- mardi 26 août 2008: Depot des comptes
- mardi 26 août 2008: Depot des comptes
- dimanche 07 décembre 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 07/12/2008N° RCS : 399192095 - Dénomination : INTERNATIONALE DE FRANCHISE ET DE PARTICIPATIONS - IFP - Adresse : 3 boulevard Émile Augier 1 à 75016 Paris - Activité : Acquisition de marque de fabrique, de brevets, de licences afin de les exploiter directement ou de les concéder par voie de franchise ; toute prise de participation. - forme juridique : Société anonyme - capital : 1710936 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général : Elmalek, Pierre, Administrateur : Elmalek, Stéphanie, nom d'usage : Haziza, Administrateur : Haziza, Michael, Administrateur : FIBESCO BV - SOCIETE DE DROIT ETRANGER, Commissaire aux compte
- dimanche 21 juin 2009: Modification
Bodacc B n°20090117 publié le 21/06/2009Annonce n° 981 N° RCS : 399192095 - Dénomination : INTERNATIONALE DE FRANCHISE ET DE PARTICIPATIONS - IFP Acquisition de marque de fabrique, de brevets, de licences afin de les exploiter directement ou de les concéder par voie de franchise ; toute prise de participation. - forme juridique : Société anonyme - capital : 1710936 EUR - Administration : Administrateur partant : Haziza, Michael, nomination de l'Administrateur : Elmalek, Deborah. - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 24 septembre 2009: Depot des comptes
- jeudi 24 septembre 2009: Depot des comptes
- dimanche 17 janvier 2010: Modification
Bodacc B n°20100011 publié le 17/01/2010Annonce n° 3847 N° RCS : 399192095 - Dénomination : INTERNATIONALE DE FRANCHISE ET DE PARTICIPATIONS - IFP Acquisition de marque de fabrique, de brevets, de licences afin de les exploiter directement ou de les concéder par voie de franchise ; toute prise de participation. - forme juridique : Société anonyme - capital : 1710936 EUR - Administration : modification du Directeur général délégué et Administrateur Elmalek, nom d'usage : Haziza, Stéphanie, modification du Directeur général délégué et Administrateur Elmalek, Deborah - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal et l'administration
- vendredi 29 octobre 2010: Depot des comptes
- vendredi 29 octobre 2010: Depot des comptes
- lundi 14 novembre 2011: Depot des comptes
- lundi 14 novembre 2011: Depot des comptes
- samedi 15 septembre 2012: Depot des comptes
- samedi 15 septembre 2012: Depot des comptes
- jeudi 05 décembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130234 publié le 05/12/2013Annonce n° 1776 N° RCS : 399192095 - Dénomination : INTERNATIONALE DE FRANCHISE ET DE PARTICIPATIONS - IFP - forme juridique : Société anonyme - capital : 1710936 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Germon, Paul, Commissaire aux comptes suppléant partant : Jerusalmi, Daniel - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 31 décembre 2013: Depot des comptes
- samedi 13 décembre 2014: Depot des comptes
- mercredi 30 septembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150187 publié le 30/09/2015Annonce n° 1337 N° RCS : 399192095 - Dénomination : INTERNATIONALE DE FRANCHISE ET DE PARTICIPATIONS - IFP - forme juridique : Société anonyme - capital : 1710936 EUR - Administration : modification du Directeur général délégué et Administrateur Elmalek, Stéphanie - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 17 octobre 2015: Depot des comptes
- vendredi 17 mars 2017: Depot des comptes
- mercredi 25 octobre 2017: Depot des comptes
- dimanche 10 novembre 2019: Depot des comptes
- jeudi 04 février 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société IFP- lundi 25 décembre 1995 : Fermé
26 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16 - mercredi 25 décembre 1996 : Fermé
13 RUE LA FAYETTE 75009 PARIS 9 - lundi 01 décembre 2003 : Fermé
11 RUE EBLE 75007 PARIS 7 - mardi 01 décembre 2009 : Ouvert
30 RUE ROUGET DE LISLE 92150 SURESNES - mardi 04 novembre 2008 : Ouvert
1 BD EMILE AUGIER 75116 PARIS 16
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société IFP- 3APF : 35 RUE DE LA FORET VOISINE 45240 LA FERTE-SAINT-AUBIN
- AB HOLDING : 1 RUE RHIN ET DANUBE 71100 CHALON-SUR-SAONE
- ARDEA : 1 RUE DE STOCKHOLM 75008 PARIS 8
- AS DEVELOPPEMENT : 58 AV DE WAGRAM 75017 PARIS 17
- ASCANAR : 102 PARC D'ACTIVITE L'ARGILE 06370 MOUANS-SARTOUX
- AUTONEUM HOLDING FRANCE : 12 QUAI DU COMMERCE 69009 LYON 9EME
- EAST RIVER : 5 IMP DULER 64200 BIARRITZ
- HOLDING CHRISTINE ET BENOIT PRYEN - HCBP : 48 RUE TRELACROIX 39170 LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE
- HOLDING SOLUTEC : 9 ALL DES FONTANIERES 69670 VAUGNERAY
- LOGOS SARL : 24 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
- P.B.M. : 16 RUE JEAN JAURES 21160 COUCHEY
- SEVANT INVESTISSEMENTS : 12 RUE DES TISSERANDS 35500 VITRE
- SOUQUET : 51 AV CAP DE CROIX 06100 NICE
- SPFPL BAKOU : 41 AV RAYMOND COMBOUL 06000 NICE
- SPFPL J.DUPUY. : 217 RUE LOUIS PLASSE 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société IFP- AL FAKIR MOHAMAD : 57 RUE DE LA POMPE 75116 PARIS 16
- DESIR RICHARD : 28 AV FOCH 75116 PARIS 16
- HASSID NATHALIE : 15 RUE GEORGES BIZET 75116 PARIS 16
- REHOUMA BESMA : 4 RUE CHALGRIN 75116 PARIS 16
- SOULAN CLARISSE : 12 RUE DE LA POMPE 75116 PARIS 16
- STONE CARON : 3 RUE EUGENE LABICHE 75116 PARIS 16
- THELY ANNE-ELISABETH : 17 RUE DURET 75116 PARIS 16
- ASFELD : 70 RUE CORTAMBERT 75116 PARIS 16
- CROQUELOIS AVOCATS : 49 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- G.Y.C.K : 15 RUE LOUIS DAVID 75116 PARIS 16
- HYPARKOS ENTERTAINMENT : 21 RUE WEBER 75116 PARIS 16
- LOUMI : 3 RUE DE SONTAY 75116 PARIS 16
- SCI FOUKA : 7 RUE D ARGENTINE 75116 PARIS 16
- SYND.COPR. 67 RUE NICOLO PARIS 16 REP P : 67 RUE NICOLO 75116 PARIS 16
- SYND.COPR. DU 19 RUE DECAMPS 75116 PA : 19 RUE DECAMPS 75116 PARIS 16
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société IFPRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives