SAINT-CHRISTOPHE PREVOYANCE
Présentation générale de SAINT-CHRISTOPHE PREVOYANCE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SAINT-CHRISTOPHE PREVOYANCE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SAINT-CHRISTOPHE PREVOYANCE est situé au 277 RUE SAINT JACQUES 75005 PARIS 5
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le lundi 12 décembre 1994 et qui est immatriculée sous le numéro 399227404 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 65.11Z ( Assurance vie)
L'activité déclarée au greffe est : Assurance vie
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 65.11Z (Assurance vie), les activités sont :
- - la souscription de contrats d'assurance de rente ou d'assurance vie, d'assurance invalidité et d'assurance en cas de mort ou mutilation accidentelle (avec ou sans élément d'épargne important)
Chiffre d’affaire
SAINT-CHRISTOPHE PREVOYANCE à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
SAINT-CHRISTOPHE PREVOYANCE est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SAINT-CHRISTOPHE PREVOYANCE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR41399227404
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SAINT-CHRISTOPHE PREVOYANCE de part son activité de 65.11Z ( Assurance vie) sont :
- 01672 : Sociétés d'assurances (61.4% des salariés)
- 00653 : Sociétés d'assurances producteurs salariés (17.3% des salariés)
- 01679 : Sociétés d'assurances inspection (9.7% des salariés)
- 00438 : Sociétés d'assurances échelons intermédiaires (3.4% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (8.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- andrighetto, claude
- bordet, alexis, nomination de l'
- brischoux, henri michel lucien,
- chevillard, philippe
- de lalun, sabine, nomination de l'
- de turckheim, jean-brice
- demare, claude, nomination de l'
- drouineau, christian leon louis marie,
- flamant, jean-françois
- gotlib, lionel,
- guettier, marie, nomination de l'
- lobbes, henri,
- moudat,
- myon, claude, nomination de l'
- pasquier, bruno
- petitdemange, michel,
- quesnot, michel
- trouslard, maurice eugene fernand, nomination de l'
- vincent, pascal
Les modifications survenues dans l'administration de la société SAINT-CHRISTOPHE PREVOYANCE
- 2008-10-03 : Administrateur partant : Lobbes, Henri, Administrateur partant : Demare, Claude, nomination de l'Administrateur : Bordet, Alexis, nomination de l'Administrateur : Quesnot, Michel.
- 2010-11-03 : Administrateur partant : Quesnot, Michel
- 2011-10-14 : Directeur général délégué partant : Vincent, Pascal
- 2011-10-14 : nomination du Directeur général délégué : Guezais, Patrick
- 2011-11-22 : Administrateur partant : Myon, Claude, nomination de l'Administrateur : Chevillard, Philippe
- 2012-09-28 : nomination de l'Administrateur : Charvet, Hubert
- 2013-09-24 : Administrateur partant : Drouineau, Christian Leon Louis Marie, Administrateur partant : Guettier, Marie, nomination de l'Administrateur : Pasquier, Bruno
- 2013-09-24 : Administrateur partant : Bordet, Alexis, nomination de l'Administrateur : Flamant, Jean-François
- 2013-12-12 : modification du Directeur général délégué et Administrateur Guezais, Patrick, Administrateur partant : Crossonneau, Gerard Rene, Administrateur partant : Charvet, Hubert
- 2014-08-03 : Administrateur partant : Trouslard, Maurice Eugene Fernand, nomination de l'Administrateur : Petitdemange, Michel, Commissaire aux comptes suppléant partant : Gotlib, Lionel, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : De Turckheim, Jean-Brice
- 2015-12-13 : Administrateur partant : Chevillard, Philippe
- 2015-12-13 : nomination de l'Administrateur : Mangeant, Daniel
- 2016-08-14 : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Brischoux, Henri Michel Lucien, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : De Lalun, Sabine, nomination de l'Administrateur : Moudat, nom d'usage : Valdeyron, Stéphanie, nomination de l'Administrateur : Andrighetto, Claude
- 2019-09-01 : Administrateur partant : Flamant, Jean-François
- 2019-09-17 : nomination de l'Administrateur : Munger, Indradeo Ray
Les autres mandats des administrateurs
- de turckheim, jean-brice :
- 2020-07-31 : AXA AFRICA HOLDING (799163845)
- 2019-07-31 : BPCE ASSURANCES (350663860)
- 2018-04-22 : 5 AVENUE KLEBER S.A.S. (502440506)
- 2012-07-29 : AXA LIABILITIES MANAGERS (443984778)
- 2012-01-08 : AXA GLOBAL LIFE (410368757)
- 2011-07-15 : AXA Global P&C (552091449)
- 2008-08-15 : AXA RE FINANCE (399294065)
- pasquier, bruno :
- 2010-07-02 : ETIKA (447883661)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SAINT-CHRISTOPHE PREVOYANCE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SAINT-CHRISTOPHE PREVOYANCE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 399227404 00023 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5599 SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 1994-12-12 : lundi 12 décembre 1994 |
Activité principale de l'unité légale | 65.11Z : Assurance vie |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Assurance |
Activite | Assurance vie |
Synonyme | assureur, assurance vie |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SAINT-CHRISTOPHE PREVOYANCEIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SAINT-CHRISTOPHE PREVOYANCE- mardi 04 mars 2008: Depot des comptes
- vendredi 03 octobre 2008: Modification
Bodacc B n°20080179 publié le 03/10/2008Annonce n° 953 N° RCS : 399227404 - Dénomination : SAINT CHRISTOPHE PREVOYANCE - forme juridique : Société anonyme - capital : 10823448 EUR - Administration : Administrateur partant : Lobbes, Henri, Administrateur partant : Demare, Claude, nomination de l'Administrateur : Bordet, Alexis, nomination de l'Administrateur : Quesnot, Michel. - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 22 octobre 2008: Depot des comptes
- mercredi 07 janvier 2009: Modification
Bodacc B n°20090004 publié le 07/01/2009Annonce n° 1019 N° RCS : 399227404 - Dénomination : SAINT CHRISTOPHE PREVOYANCE - forme juridique : Société anonyme - capital : 14322552 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- jeudi 22 octobre 2009: Depot des comptes
- mardi 12 octobre 2010: Depot des comptes
- mercredi 03 novembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100214 publié le 03/11/2010Annonce n° 1360 N° RCS : 399227404 - Dénomination : SAINT CHRISTOPHE PREVOYANCE - forme juridique : Société anonyme - capital : 14322552 EUR - Administration : Administrateur partant : Quesnot, Michel - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 03 octobre 2011: Depot des comptes
- vendredi 14 octobre 2011: Modification
Bodacc B n°20110200 publié le 14/10/2011Annonce n° 1477 N° RCS : 399227404 - Dénomination : SAINT CHRISTOPHE PREVOYANCE - forme juridique : Société anonyme - capital : 14322552 EUR - Administration : Directeur général délégué partant : Vincent, Pascal - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 14 octobre 2011: Modification
Bodacc B n°20110200 publié le 14/10/2011Annonce n° 1478 N° RCS : 399227404 - Dénomination : SAINT CHRISTOPHE PREVOYANCE - forme juridique : Société anonyme - capital : 14322552 EUR - Administration : nomination du Directeur général délégué : Guezais, Patrick - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 22 novembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110225 publié le 22/11/2011Annonce n° 664 N° RCS : 399227404 - Dénomination : SAINT CHRISTOPHE PREVOYANCE - forme juridique : Société anonyme - capital : 14322552 EUR - Administration : Administrateur partant : Myon, Claude, nomination de l'Administrateur : Chevillard, Philippe - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 28 septembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120188 publié le 28/09/2012Annonce n° 1094 N° RCS : 399227404 - Dénomination : SAINT CHRISTOPHE PREVOYANCE - forme juridique : Société anonyme - capital : 14322552 EUR - Administration : nomination de l'Administrateur : Charvet, Hubert - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 29 septembre 2012: Depot des comptes
- mercredi 04 septembre 2013: Depot des comptes
- mardi 24 septembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130184 publié le 24/09/2013Annonce n° 1517 N° RCS : 399227404 - Dénomination : SAINT CHRISTOPHE PREVOYANCE - forme juridique : Société anonyme - capital : 14322552 EUR - Administration : Administrateur partant : Drouineau, Christian Leon Louis Marie, Administrateur partant : Guettier, Marie, nomination de l'Administrateur : Pasquier, Bruno - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 24 septembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130184 publié le 24/09/2013Annonce n° 1522 N° RCS : 399227404 - Dénomination : SAINT CHRISTOPHE PREVOYANCE - forme juridique : Société anonyme - capital : 14322552 EUR - Administration : Administrateur partant : Bordet, Alexis, nomination de l'Administrateur : Flamant, Jean-François - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 12 décembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130239 publié le 12/12/2013Annonce n° 981 N° RCS : 399227404 - Dénomination : SAINT CHRISTOPHE PREVOYANCE - forme juridique : Société anonyme - capital : 14322552 EUR - Administration : modification du Directeur général délégué et Administrateur Guezais, Patrick, Administrateur partant : Crossonneau, Gerard Rene, Administrateur partant : Charvet, Hubert - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 03 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140147 publié le 03/08/2014Annonce n° 722 N° RCS : 399227404 - Dénomination : SAINT CHRISTOPHE PREVOYANCE - forme juridique : Société anonyme - capital : 14322552 EUR - Administration : Administrateur partant : Trouslard, Maurice Eugene Fernand, nomination de l'Administrateur : Petitdemange, Michel, Commissaire aux comptes suppléant partant : Gotlib, Lionel, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : De Turckheim, Jean-Brice - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 13 août 2014: Depot des comptes
- vendredi 30 octobre 2015: Depot des comptes
- dimanche 13 décembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150240 publié le 13/12/2015Annonce n° 946 N° RCS : 399227404 - Dénomination : SAINT CHRISTOPHE PREVOYANCE - forme juridique : Société anonyme - capital : 14322552 EUR - Administration : Administrateur partant : Chevillard, Philippe - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 13 décembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150240 publié le 13/12/2015Annonce n° 952 N° RCS : 399227404 - Dénomination : SAINT CHRISTOPHE PREVOYANCE - forme juridique : Société anonyme - capital : 14322552 EUR - Administration : nomination de l'Administrateur : Mangeant, Daniel - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 14 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160159 publié le 14/08/2016Annonce n° 1045 N° RCS : 399227404 - Dénomination : SAINT CHRISTOPHE PREVOYANCE - forme juridique : Société anonyme - capital : 14322552 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Brischoux, Henri Michel Lucien, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : De Lalun, Sabine, nomination de l'Administrateur : Moudat, nom d'usage : Valdeyron, Stéphanie, nomination de l'Administrateur : Andrighetto, Claude - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 19 octobre 2016: Depot des comptes
- mardi 12 septembre 2017: Depot des comptes
- mardi 23 octobre 2018: Depot des comptes
- mardi 20 août 2019: Depot des comptes
- dimanche 01 septembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190168 publié le 01/09/2019Annonce n° 938 N° RCS : 399227404 - Dénomination : SAINT CHRISTOPHE PREVOYANCE - forme juridique : Société anonyme - capital : 14322552 EUR - Administration : Administrateur partant : Flamant, Jean-François - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 17 septembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190179 publié le 17/09/2019Annonce n° 1573 N° RCS : 399227404 - Dénomination : SAINT CHRISTOPHE PREVOYANCE - forme juridique : Société anonyme - capital : 14322552 EUR - Administration : nomination de l'Administrateur : Munger, Indradeo Ray - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SAINT-CHRISTOPHE PREVOYANCE- lundi 26 août 1996 : Fermé
23 AV MATIGNON 75008 PARIS 8 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
277 RUE SAINT JACQUES 75005 PARIS 5 - mercredi 15 octobre 2003 : Fermé
39 RUE D ASSAS 75006 PARIS 6
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SAINT-CHRISTOPHE PREVOYANCE- PINEAU JEREMY : 931 CITE LES CHICANNES IMM 9 97139 LES ABYMES
- VACOSSIN XAVIER : 70 RUE DE SAINT OMER 62120 AIRE-SUR-LA-LYS
- AEGON NEDERLAND NV : AEGON PLEIN 50
- AMG ASSURANCES : 25 RUE DE LIEGE 75008 PARIS 8
- ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL : 34 RUE FREDERIC-GUILL RAIFFEISEN 67000 STRASBOURG
- CIGNA LIFE INSURANCE COMPANY OF EUROPE : 52 AV DE CORTENBERGH
- L'AUXILIAIRE-VIE : 50 CRS FRANKLIN ROOSEVELT 69006 LYON 6EME
- MUTAVIE : 9 RUE DES IRIS 79000 BESSINES
- MUTUELLE RETRAITE DES A.C. DU LOIRET : 10 RUE THEOPHILE CHOLLET 45000 ORLEANS
- PREVOYANCE-CANAREP : 6 RUE EMILE REYNAUD 75019 PARIS 19
- SKANDIA LIFE ASSURANCE COMPANY LTD : PORTLAND
- STE MUTUELLE DES A.C. ET V.G. : MAIRIE 34210 OLONZAC
- TANASSUR : 124 RUE LEGENDRE 75017 PARIS 17
- VATRYGGINGAFELAG ISLANDS HF :
- WURTTEMBERGISCHE VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (LONDON BRAUCH) :
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SAINT-CHRISTOPHE PREVOYANCE- CHASSAING VERONIQUE : 11 RUE LAGRANGE 75005 PARIS 5
- DEL GIUDICE ELOISA : 6 BD DE L HOPITAL 75005 PARIS 5
- HENRY MARYVONNE : 47 RUE CLAUDE BERNARD 75005 PARIS 5
- ASS JUIVE FAMILLE HANDICAP COOPERA FEMIN : 39 RUE BROCA 75005 PARIS 5
- BLOOM ENTERTAINMENT : 26 RUE DES BOULANGERS 75005 PARIS 5
- GENRE SEXUALITES LANGAGE : 19 RUE DES BERNARDINS 75005 PARIS 5
- HMDATA LAB : 28 RUE DU CARDINAL LEMOINE 75005 PARIS 5
- MPVG DEUX : 9 RUE SOUFFLOT 75005 PARIS 5
- PETITE LULU : 200 RUE SAINT JACQUES 75005 PARIS 5
- SCI 14 L'EPEE : 14 RUE DE L ABBE DE L EPEE 75005 PARIS 5
- SCI PRESQU'ILE CAMARET : 15 RUE CLAUDE BERNARD 75005 PARIS 5
- SCI STAMERRA : 7 RUE BERTHOLLET 75005 PARIS 5
- SNC ONOLOC : 28 BD SAINT GERMAIN 75005 PARIS 5
- SYNDIC DE COPRO 8 RUE DE L ARBALETE : 8 RUE DE L ARBALETE 75005 PARIS 5
- UNE PREMIERE : 5 RUE DE L ABBE DE L EPEE 75005 PARIS 5
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SAINT-CHRISTOPHE PREVOYANCERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives