HEEGEO
Présentation générale de HEEGEO
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société HEEGEO et ses dirigeants.
Immatriculation
La société HEEGEO est situé au CENTRE LOGISTIQUE DE LA GARE 19270 USSAC
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le dimanche 01 janvier 1995 et qui est immatriculée sous le numéro 399890722 au greffe de BRIVE
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 1 400 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.19A ( Centrales d'achat non alimentaires)
L'activité déclarée au greffe est : Centrales d'achat non alimentaires
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.19A (Centrales d'achat non alimentaires), les activités sont :
Mais exclus
- - les centrales d'achat de carburant (cf46.12A)
Chiffre d’affaire
HEEGEO à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 2 544 257.00 € pour un résultat de 792 948.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
HEEGEO est du ressort du greffe de BRIVE dont les coordonnées postales sont 6 RUE SAINT BERNARD 19312 BRIVE CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0555177676 aux horaires suivants : 8H30 à 12H/13H30-17H et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-brive.fr
TVA intracommunautaire
Si HEEGEO est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR40399890722
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à HEEGEO de part son activité de 46.19A ( Centrales d'achat non alimentaires) sont :
- 01880 : Ameublement - négoce de l'ameublement (28% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (13% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (8.7% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (7.4% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (6.9% des salariés)
- 01606 : Bricolage (vente au détail en libre-service) (5.3% des salariés)
- 01686 : Commerce audiovisuel électronique équipem ménager (4.8% des salariés)
- 01431 : Optique-lunetterie de détail (2.8% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.7% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (1.7% des salariés)
- 00018 : Industries textiles (1.7% des salariés)
- 00533 : Négoce des matériaux de construction EAM (1.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (15.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- cautenet cédric
- chevalier philippe jean guy
- lens patrick
- moisset frédéric ;
Les modifications survenues dans l'administration de la société HEEGEO
- 2008-10-02 : Co-gérant : CHRISTIN Jean Paul. Co-gérant : MARCHAL Pierre. Co-gérant : BONNET Patrick. Co-gérant : BUISSON Jean Louis. Co-gérant : DOUTRES Bernard. Co-gérant : LETESSIER Eric en fonction le 10 Septembre 2008. Co-gérant : RATAJCZAK Horst en fonction le 10 Septembre 2008. Co-gérant : BONNET Sebastien en fonction le 10 Septembre 2008.
- 2008-12-26 : Co-gérant : CHRISTIN Jean Paul. Co-gérant : BONNET Patrick. Co-gérant : LETESSIER Eric en fonction le 10 Septembre 2008. Co-gérant : RATAJCZAK Horst en fonction le 10 Septembre 2008. Co-gérant : BONNET Sebastien en fonction le 10 Septembre 2008.
- 2009-09-29 : Co-gérant : BONNET Patrick Co-gérant : RATAJCZAK Horst en fonction le 10 Septembre 2008 Co-gérant : BONNET Sebastien en fonction le 10 Septembre 2008 Co-gérant : RICHARD Patrick en fonction le 18 Septembre 2009
- 2010-09-29 : Co-gérant : BONNET Sebastien en fonction le 10 Septembre 2008 Co-gérant : RICHARD Patrick en fonction le 18 Septembre 2009 Co-gérant : PERRIERE Max en fonction le 20 Septembre 2010 Co-gérant : MOISSET Frederic en fonction le 20 Septembre 2010 Co-gérant : GUIDON Patrick en fonction le 20 Septembre 2010
- 2011-09-16 : Co-gérant : BONNET Sebastien en fonction le 10 Septembre 2008 Co-gérant : RICHARD Patrick en fonction le 18 Septembre 2009 Co-gérant : PERRIERE Max en fonction le 20 Septembre 2010 Co-gérant : MOISSET Frederic en fonction le 20 Septembre 2010
- 2013-08-29 : Gérant : BONNET Sebastien modification le 21 Août 2013 Gérant : BOUFFILH Clément Raymond Jean en fonction le 21 Août 2013 Gérant : CAUTENET Cédric en fonction le 21 Août 2013 Gérant : CHEVALIER Philippe Jean Guy en fonction le 21 Août 2013 Gérant : PETER Christophe Ralph en fonction le 21 Août 2013
- 2016-07-31 : Gérant : BOUFFILH Clément Raymond Jean en fonction le 21 Août 2013 Gérant : CAUTENET Cédric modification le 27 Juillet 2016 Gérant : CHEVALIER Philippe Jean Guy modification le 27 Juillet 2016 Gérant : RICHARD Patrick en fonction le 27 Juillet 2016 Gérant : ADAM Emmanuel en fonction le 27 Juillet 2016
- 2017-02-02 : Gérant : CAUTENET Cédric modification le 27 Juillet 2016 ; Gérant : CHEVALIER Philippe Jean Guy modification le 27 Juillet 2016 ; Gérant : RICHARD Patrick en fonction le 27 Juillet 2016 ; Gérant : ADAM Emmanuel en fonction le 27 Juillet 2016
- 2019-07-28 : Gérant : CHEVALIER Philippe Jean Guy ; Gérant : CAUTENET Cédric ; Gérant : MOISSET Frédéric
- 2020-01-10 : Gérant : CHEVALIER Philippe Jean Guy ; Gérant : CAUTENET Cédric ; Gérant : MOISSET Frédéric ; Gérant : LENS Patrick
- 2020-10-23 : Gérant : CHEVALIER Philippe Jean Guy ; Gérant : CAUTENET Cédric ; Gérant : MOISSET Frédéric ; Gérant : LENS Patrick ; Gérant : PETER Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : LVDS AUDIT
Les autres mandats des administrateurs
- chevalier philippe jean guy :
- 2001-11-05 : CHEVALIER PHILIPPE (439903329)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société HEEGEO et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | HEEGEO |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 399890722 00057 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1995-01-01 : dimanche 01 janvier 1995 |
Activité principale de l'unité légale | 46.19A : Centrales d'achat non alimentaires |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Intermédiaires du commerce de gros |
Activite | Centrales d'achat non alimentaires |
Synonyme | centrale d'achat, centrale d'achat non alimentaire |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de HEEGEO- CO
2019 | 3 840 774.00 | 3 556 569.00 |
2018 | 284 206.00 | 1 869 297.00 |
2019 | 1 400 000.00 |
2018 | 880 000.00 |
2019 | 715 246.00 |
2018 | 10 129.00 |
2019 | 3 556 569.00 |
2018 | 1 869 297.00 |
2019 | 2 544 257.00 | 2 544 257.00 |
2018 | 1 771 957.00 |
2019 | 792 948.00 |
2018 | 13 954.00 |
2019 | 715 246.00 |
2018 | 10 129.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société HEEGEO- jeudi 02 octobre 2008: Modification
Bodacc B n°20080178 publié le 02/10/2008Annonce n° 332 N° RCS : 399890722 - Dénomination : RESO - forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable - capital : - Administration : Co-gérant : CHRISTIN Jean Paul. Co-gérant : MARCHAL Pierre. Co-gérant : BONNET Patrick. Co-gérant : BUISSON Jean Louis. Co-gérant : DOUTRES Bernard. Co-gérant : LETESSIER Eric en fonction le 10 Septembre 2008. Co-gérant : RATAJCZAK Horst en fonction le 10 Septembre 2008. Co-gérant : BONNET Sebastien en fonction le 10 Septembre 2008. - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 02 octobre 2008: Modification
Bodacc B n°20080178 publié le 02/10/2008Annonce n° 333 N° RCS : 399890722 - Dénomination : RESO - forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable - capital : - Administration : Co-gérant : CHRISTIN Jean Paul. Co-gérant : MARCHAL Pierre. Co-gérant : BONNET Patrick. Co-gérant : BUISSON Jean Louis. Co-gérant : DOUTRES Bernard. Co-gérant : LETESSIER Eric en fonction le 10 Septembre 2008. Co-gérant : RATAJCZAK Horst en fonction le 10 Septembre 2008. Co-gérant : BONNET Sebastien en fonction le 10 Septembre 2008. - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 26 octobre 2008: Depot des comptes
- vendredi 26 décembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080237 publié le 26/12/2008Annonce n° 289 N° RCS : 399890722 - Dénomination : RESO - forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable - capital : - Administration : Co-gérant : CHRISTIN Jean Paul. Co-gérant : BONNET Patrick. Co-gérant : LETESSIER Eric en fonction le 10 Septembre 2008. Co-gérant : RATAJCZAK Horst en fonction le 10 Septembre 2008. Co-gérant : BONNET Sebastien en fonction le 10 Septembre 2008. - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 14 août 2009: Depot des comptes
- mardi 29 septembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090187 publié le 29/09/2009Annonce n° 148 N° RCS : 399890722 - Dénomination : RESO - forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable - capital : - Administration : Co-gérant : BONNET Patrick Co-gérant : RATAJCZAK Horst en fonction le 10 Septembre 2008 Co-gérant : BONNET Sebastien en fonction le 10 Septembre 2008 Co-gérant : RICHARD Patrick en fonction le 18 Septembre 2009 - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant.
- mercredi 25 août 2010: Depot des comptes
- mercredi 29 septembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100189 publié le 29/09/2010Annonce n° 355 N° RCS : 399890722 - Dénomination : RESO - forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable - capital : - Administration : Co-gérant : BONNET Sebastien en fonction le 10 Septembre 2008 Co-gérant : RICHARD Patrick en fonction le 18 Septembre 2009 Co-gérant : PERRIERE Max en fonction le 20 Septembre 2010 Co-gérant : MOISSET Frederic en fonction le 20 Septembre 2010 Co-gérant : GUIDON Patrick en fonction le 20 Septembre 2010 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 04 juillet 2011: Depot des comptes
- vendredi 16 septembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110180 publié le 16/09/2011Annonce n° 263 N° RCS : 399890722 - Dénomination : RESO - forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable - capital : - Administration : Co-gérant : BONNET Sebastien en fonction le 10 Septembre 2008 Co-gérant : RICHARD Patrick en fonction le 18 Septembre 2009 Co-gérant : PERRIERE Max en fonction le 20 Septembre 2010 Co-gérant : MOISSET Frederic en fonction le 20 Septembre 2010 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 17 juillet 2012: Modification
Bodacc B n°20120136 publié le 17/07/2012Annonce n° 140 N° RCS : 399890722 - Dénomination : GROUPE RESO - forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable - capital : - Administration : - Modification : Modification de la dénomination. Modification du capital.
- jeudi 26 juillet 2012: Depot des comptes
- jeudi 22 août 2013: Depot des comptes
- jeudi 29 août 2013: Modification
Bodacc B n°20130166 publié le 29/08/2013Annonce n° 130 N° RCS : 399890722 - Dénomination : GROUPE RESO - forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable - capital : - Administration : Gérant : BONNET Sebastien modification le 21 Août 2013 Gérant : BOUFFILH Clément Raymond Jean en fonction le 21 Août 2013 Gérant : CAUTENET Cédric en fonction le 21 Août 2013 Gérant : CHEVALIER Philippe Jean Guy en fonction le 21 Août 2013 Gérant : PETER Christophe Ralph en fonction le 21 Août 2013 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 31 juillet 2014: Depot des comptes
- jeudi 20 août 2015: Depot des comptes
- lundi 18 juillet 2016: Depot des comptes
- dimanche 31 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160149 publié le 31/07/2016Annonce n° 122 N° RCS : 399890722 - Dénomination : GROUPE RESO - forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable - capital : - Administration : Gérant : BOUFFILH Clément Raymond Jean en fonction le 21 Août 2013 Gérant : CAUTENET Cédric modification le 27 Juillet 2016 Gérant : CHEVALIER Philippe Jean Guy modification le 27 Juillet 2016 Gérant : RICHARD Patrick en fonction le 27 Juillet 2016 Gérant : ADAM Emmanuel en fonction le 27 Juillet 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 02 février 2017: Modification
Bodacc B n°20170023 publié le 02/02/2017Annonce n° 327 N° RCS : 399890722 - Dénomination : GROUPE RESO - forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable - capital : - Administration : Gérant : CAUTENET Cédric modification le 27 Juillet 2016 ; Gérant : CHEVALIER Philippe Jean Guy modification le 27 Juillet 2016 ; Gérant : RICHARD Patrick en fonction le 27 Juillet 2016 ; Gérant : ADAM Emmanuel en fonction le 27 Juillet 2016 - Modification : Modification de représentant..
- mercredi 14 juin 2017: Modification
Bodacc B n°20170112 publié le 14/06/2017Annonce n° 310 N° RCS : 399890722 - Dénomination : GROUPE RESO - forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable - capital : - Administration : - Modification : Modification du capital..
- jeudi 22 juin 2017: Depot des comptes
- mardi 03 juillet 2018: Depot des comptes
- jeudi 24 janvier 2019: Modification
Bodacc B n°20190017 publié le 24/01/2019Annonce n° 579 N° RCS : 399890722 - Dénomination : GROUPE RESO - forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable - capital : - Administration : - Modification : Modification du capital.
- dimanche 05 mai 2019: Modification
Bodacc B n°20190087 publié le 05/05/2019Annonce n° 540 N° RCS : 399890722 - Dénomination : GROUPE RESO Groupement d'entreprises d'achat et de vente en gros demi-gros et détail de tous produits d'hygiène d'entretien et de tous appareils de nettoyage et de tous produits de conditionnement et d'emballage et mise en oeuvre de toutes actions, la prise de participation dans toutes sociétés pouvant faciliter le développement de l'activité sociale - forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable - capital : - Administration : - Modification : Modification survenue sur le capital.
- mercredi 12 juin 2019: Depot des comptes
- dimanche 28 juillet 2019: Modification
Bodacc B n°20190144 publié le 28/07/2019Annonce n° 258 N° RCS : 399890722 - Dénomination : GROUPE RESO Groupement d'entreprises d'achat et de vente en gros demi-gros et détail de tous produits d'hygiène d'entretien et de tous appareils de nettoyage et de tous produits de conditionnement et d'emballage et mise en oeuvre de toutes actions, la prise de participation dans toutes sociétés pouvant faciliter le développement de l'activité sociale - forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable - capital : - Administration : Gérant : CHEVALIER Philippe Jean Guy ; Gérant : CAUTENET Cédric ; Gérant : MOISSET Frédéric - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- mardi 29 octobre 2019: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 402 N° RCS : 399890722 - Dénomination : GROUPE RESO - forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable - capital : - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Art. L.236-14 du code de commerce - Origine :
- vendredi 10 janvier 2020: Modification
Bodacc B n°20200007 publié le 10/01/2020Annonce n° 444 N° RCS : 399890722 - Dénomination : HEEGEO Groupement d'entreprises d'achat et de vente en gros demi-gros et détail de tous produits d'hygiène d'entretien et de tous appareils de nettoyage et de tous produits de conditionnement et d'emballage et mise en oeuvre de toutes actions, la prise de participation dans toutes sociétés pouvant faciliter le développement de l'activité sociale - forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable - capital : - Administration : Gérant : CHEVALIER Philippe Jean Guy ; Gérant : CAUTENET Cédric ; Gérant : MOISSET Frédéric ; Gérant : LENS Patrick - Modification : Modification survenue sur l'administration, le nom commercial, la dénomination, le capital.
- vendredi 23 octobre 2020: Modification
Bodacc B n°20200207 publié le 23/10/2020Annonce n° 400 N° RCS : 399890722 - Dénomination : HEEGEO RESO 19 - forme juridique : Société à responsabilité limitée à capital variable - capital : - Administration : Gérant : CHEVALIER Philippe Jean Guy ; Gérant : CAUTENET Cédric ; Gérant : MOISSET Frédéric ; Gérant : LENS Patrick ; Gérant : PETER Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : LVDS AUDIT - Modification : Modification survenue sur l'administration, le capital.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société HEEGEO- jeudi 20 mai 1999 : Fermé
4 RUE DE LA CRETE 48000 MENDE - mercredi 07 décembre 2005 : Fermé
168 BD CAMELINAT 92240 MALAKOFF - jeudi 31 mai 2007 : Fermé
38 AV DES VOSGES 67000 STRASBOURG - mercredi 01 juillet 2009 : Fermé
RUE BERNARD COURTOIS 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - mercredi 01 janvier 2020 : Ouvert
CENTRE LOGISTIQUE DE LA GARE 19270 USSAC - mercredi 01 janvier 2020 : Ouvert
142 RTE D HEYRIEUX 69800 SAINT-PRIEST
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société HEEGEO- ATOME CONCEPT : 17 CHE DE PRECONTAL 63000 CLERMONT-FERRAND
- CELLULE ACHATS DES COOPERATIVES DE CONSOMMATION ET DE L'ECONOMIE SOCIALE : 112 RUE DE SOUCHE 79000 NIORT
- COOPERATIVE DES INDUSTRIES DE LA PEINTURE : 13 RUE DE LA PAIX 53600 EVRON
- DUTY FREE ASSOCIATES : 4 AV D ALSACE 92400 COURBEVOIE
- EASYGEST : 276 AV DU DOUARD 13400 AUBAGNE
- ENTENTE PROF SPECIALISTES ENF : 26 RUE ROGER TOUTON 33300 BORDEAUX
- GIBERT JOSEPH VITRY : 5 RUE RACINE 75006 PARIS 6
- GIE VALAPRO : 36100 SAINTE-FAUSTE
- GITEM : 18 RUE ARTHUR DELOBELLE 62223 ATHIES
- GROUPEMENT D ACHAT DES ESTHETICIENNES INDEPENDANTES D AQUITAINE : 46 RUE GENERAL DE LARMINAT 33000 BORDEAUX
- NORCA : RUE DE TURIN 66000 PERPIGNAN
- S.I.P : 6 RUE DU BOIS BRIARD 91080 EVRY-COURCOURONNES
- SA CAMPHES : ZONE INDUSTRIELLE 62990 BEAURAINVILLE
- SAJ-PHARMA : 105 CHE DE LA RAVOIRE 01280 PREVESSIN-MOENS
- W.I. GLOBAL DISTRIBUTION : 17 RUE FREDERICK ARRONDELL CZ COB 97150 SAINT MARTIN
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société HEEGEO- AURIAT ALINE : 15 CHE DES MURS DE PIERRES 19270 DONZENAC
- CHANTALAT STEPHAN : 19270 DONZENAC
- CHARBONNEL LUCIEN : PLANCHER 19270 SAINT PARDOUX L'ORTIGIER
- DU CHOUCHET PHILIPPE : LE BOUSQUET 19270 SAINT PARDOUX L'ORTIGIER
- LAGANDOGNE AMANDINE : RUE DU ROCHER 19270 USSAC
- MOULY FRANCIS : BOSFRANC 19270 SAINTE-FEREOLE
- PATERNE MARIE : LA ROCHETTE 19270 DONZENAC
- PONCE EVELYNE : 9 PL DU MARCHE 19270 DONZENAC
- RAIMBAULT DOMINIQUE : LE CHASSANG OUEST 19270 DONZENAC
- ROUZIER ERIC : LAFONSALAGE 19270 SADROC
- DU MONS : 29 RTE DE MONS 19270 SAINTE-FEREOLE
- LAUNDRY : 3 PL DE LA MAIRIE 19270 DONZENAC
- SCI YUNO : 2 SAINT ANTOINE LES PLANTADES 19270 USSAC
- SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE DE SADROC : MAIRIE - SADROC 19270 SADROC
- TECHLAV SERVICE : IMP DES TONDERIES 19270 USSAC
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société HEEGEORéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives