FINANCIERE MICHEL BOUCAU
Présentation générale de FINANCIERE MICHEL BOUCAU
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société FINANCIERE MICHEL BOUCAU et ses dirigeants.
Immatriculation
La société FINANCIERE MICHEL BOUCAU est situé au 34 BD DES ITALIENS 75009 PARIS 9
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le dimanche 01 janvier 1995 et qui est immatriculée sous le numéro 399909217 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 164 865,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
FINANCIERE MICHEL BOUCAU à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 629 349.00 € pour un résultat de -641 872.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
FINANCIERE MICHEL BOUCAU est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si FINANCIERE MICHEL BOUCAU est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR41399909217
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à FINANCIERE MICHEL BOUCAU de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- aknin, david
- aponte, catherine
- boucau,
- c c a c cabinet connaissance action
- c c a c cabinet connaissance action,
- financial audit
- habermann, catherine,
- jacquet,
Les modifications survenues dans l'administration de la société FINANCIERE MICHEL BOUCAU
- 2011-03-18 : nomination de l'Administrateur : Boucau, Catherine
- 2012-10-09 : nomination du Directeur général délégué : Ben Sussan, Eric
- 2013-07-02 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Habermann, Catherine, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : C C A C CABINET CONNAISSANCE ACTION
- 2013-10-04 : modification de l'Administrateur Boucau, Claire
- 2014-04-18 : Commissaire aux comptes suppléant partant : C C A C CABINET CONNAISSANCE ACTION, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : FINANCIAL AUDIT
- 2015-08-06 : Directeur général délégué et Administrateur partant : Jacquet, nom d'usage : Boucau, Marie-Claire, modification du Directeur général délégué et Administrateur Boucau, nom d'usage : Aponte, Catherine
- 2016-10-16 : modification du Directeur général délégué et Administrateur Boucau, Anne, nomination du Directeur général délégué et Administrateur : Boucau, nom d'usage : Lottermoser, Claire, modification de l'Administrateur Boucau, nom d'usage : Lottermoser, Claire, nomination de l'Administrateur : Boucau, Anne
- 2017-04-13 : modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Boucau, nom d'usage : Lottermoser, Claire, modification du Directeur général délégué et Administrateur Boucau, Michel
- 2019-06-12 : Commissaire aux comptes suppléant partant : FINANCIAL AUDIT
- 2019-11-05 : nomination du Directeur général délégué : Aknin, David
- 2020-04-21 : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Boucau, nom d'usage : Lottermoser, Claire ; nomination du Président du conseil d'administration : Boucau, nom d'usage : Lottermoser, Claire ; nomination du Directeur général : Aknin, David ; Directeur général délégué partant : Aknin, David
- 2020-06-25 : modification du Président du conseil d'administration Boucau, nom d'usage : Aponte, Catherine ; modification de l'Administrateur Boucau, nom d'usage : Lottermoser, Claire
Les autres mandats des administrateurs
- c c a c cabinet connaissance action :
- 2018-07-11 : L P L G AVOCATS (394490676)
- 2013-08-13 : E G L INTERNATIONAL (491095741)
- financial audit :
- 2020-07-22 : PHARMACIE SENEQUIER ROUQUIER (394750913)
- 2020-01-28 : HUB 13 (805297736)
- 2018-10-18 : United Auteurs Films (798025979)
- 2018-02-18 : SR FOURNITURES (394691786)
- 2016-09-07 : TM SHOES (822240248)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société FINANCIERE MICHEL BOUCAU et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | FINANCIERE MICHEL BOUCAU |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 399909217 00065 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5599 SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 1995-01-01 : dimanche 01 janvier 1995 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de FINANCIERE MICHEL BOUCAU- CO
2019 | 28 376 703.00 | 25 025 376.00 |
2018 | 3 351 326.00 |
2019 | 164 865.00 |
2018 |
2019 | -87 533.00 |
2018 |
2019 | 25 025 376.00 |
2018 |
2019 | 629 349.00 | 629 349.00 |
2018 |
2019 | -641 872.00 |
2018 |
2019 | -87 533.00 |
2018 |
2019 | 10 410 658.00 | 746 679.00 |
2018 | 9 663 979.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société FINANCIERE MICHEL BOUCAU- vendredi 26 septembre 2008: Depot des comptes
- vendredi 26 septembre 2008: Depot des comptes
- dimanche 28 septembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080175 publié le 28/09/2008Annonce n° 1757 N° RCS : 399909217 - Dénomination : FINANCIERE MICHEL BOUCAU - forme juridique : Société anonyme - capital : 164865 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- jeudi 13 août 2009: Depot des comptes
- jeudi 13 août 2009: Depot des comptes
- lundi 12 juillet 2010: Depot des comptes
- lundi 12 juillet 2010: Depot des comptes
- vendredi 18 mars 2011: Modification
Bodacc B n°20110055 publié le 18/03/2011Annonce n° 899 N° RCS : 399909217 - Dénomination : FINANCIERE MICHEL BOUCAU - forme juridique : Société anonyme - capital : 164865 EUR - Administration : nomination de l'Administrateur : Boucau, Catherine - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 08 août 2011: Depot des comptes
- lundi 08 août 2011: Depot des comptes
- lundi 20 août 2012: Depot des comptes
- lundi 20 août 2012: Depot des comptes
- mardi 09 octobre 2012: Modification
Bodacc B n°20120195 publié le 09/10/2012Annonce n° 737 N° RCS : 399909217 - Dénomination : FINANCIERE MICHEL BOUCAU - forme juridique : Société anonyme - capital : 164865 EUR - Administration : nomination du Directeur général délégué : Ben Sussan, Eric - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 02 juillet 2013: Modification
Bodacc B n°20130125 publié le 02/07/2013Annonce n° 772 N° RCS : 399909217 - Dénomination : FINANCIERE MICHEL BOUCAU - forme juridique : Société anonyme - capital : 164865 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Habermann, Catherine, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : C C A C CABINET CONNAISSANCE ACTION - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 27 juillet 2013: Depot des comptes
- samedi 27 juillet 2013: Depot des comptes
- vendredi 04 octobre 2013: Modification
Bodacc B n°20130192 publié le 04/10/2013Annonce n° 1332 N° RCS : 399909217 - Dénomination : FINANCIERE MICHEL BOUCAU - forme juridique : Société anonyme - capital : 164865 EUR - Administration : modification de l'Administrateur Boucau, Claire - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 18 avril 2014: Modification
Bodacc B n°20140077 publié le 18/04/2014Annonce n° 1304 N° RCS : 399909217 - Dénomination : FINANCIERE MICHEL BOUCAU - forme juridique : Société anonyme - capital : 164865 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : C C A C CABINET CONNAISSANCE ACTION, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : FINANCIAL AUDIT - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 05 août 2014: Depot des comptes
- mercredi 13 août 2014: Depot des comptes
- jeudi 06 août 2015: Modification
Bodacc B n°20150149 publié le 06/08/2015Annonce n° 1332 N° RCS : 399909217 - Dénomination : FINANCIERE MICHEL BOUCAU - forme juridique : Société anonyme - capital : 164865 EUR - Administration : Directeur général délégué et Administrateur partant : Jacquet, nom d'usage : Boucau, Marie-Claire, modification du Directeur général délégué et Administrateur Boucau, nom d'usage : Aponte, Catherine - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 22 octobre 2015: Depot des comptes
- dimanche 16 octobre 2016: Modification
Bodacc B n°20160203 publié le 16/10/2016Annonce n° 1201 N° RCS : 399909217 - Dénomination : FINANCIERE MICHEL BOUCAU - forme juridique : Société anonyme - capital : 164865 EUR - Administration : modification du Directeur général délégué et Administrateur Boucau, Anne, nomination du Directeur général délégué et Administrateur : Boucau, nom d'usage : Lottermoser, Claire, modification de l'Administrateur Boucau, nom d'usage : Lottermoser, Claire, nomination de l'Administrateur : Boucau, Anne - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 07 novembre 2016: Depot des comptes
- jeudi 13 avril 2017: Modification
Bodacc B n°20170073 publié le 13/04/2017Annonce n° 1378 N° RCS : 399909217 - Dénomination : FINANCIERE MICHEL BOUCAU - forme juridique : Société anonyme - capital : 164865 EUR - Administration : modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Boucau, nom d'usage : Lottermoser, Claire, modification du Directeur général délégué et Administrateur Boucau, Michel - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 16 février 2018: Depot des comptes
- mercredi 12 juin 2019: Modification
Bodacc B n°20190111 publié le 12/06/2019Annonce n° 2294 N° RCS : 399909217 - Dénomination : FINANCIERE MICHEL BOUCAU - forme juridique : Société anonyme - capital : 164865 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : FINANCIAL AUDIT - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
- mardi 25 juin 2019: Depot des comptes
- mardi 25 juin 2019: Depot des comptes
- mardi 05 novembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190213 publié le 05/11/2019Annonce n° 2041 N° RCS : 399909217 - Dénomination : FINANCIERE MICHEL BOUCAU - forme juridique : Société anonyme - capital : 164865 EUR - Administration : nomination du Directeur général délégué : Aknin, David - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 12 janvier 2020: Depot des comptes
- dimanche 12 janvier 2020: Depot des comptes
- mardi 21 avril 2020: Modification
Bodacc B n°20200078 publié le 21/04/2020Annonce n° 1306 N° RCS : 399909217 - Dénomination : FINANCIERE MICHEL BOUCAU - forme juridique : Société anonyme - capital : 164865 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Boucau, nom d'usage : Lottermoser, Claire ; nomination du Président du conseil d'administration : Boucau, nom d'usage : Lottermoser, Claire ; nomination du Directeur général : Aknin, David ; Directeur général délégué partant : Aknin, David - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 25 juin 2020: Modification
Bodacc B n°20200122 publié le 25/06/2020Annonce n° 911 N° RCS : 399909217 - Dénomination : FINANCIERE MICHEL BOUCAU - forme juridique : Société anonyme - capital : 164865 EUR - Administration : modification du Président du conseil d'administration Boucau, nom d'usage : Aponte, Catherine ; modification de l'Administrateur Boucau, nom d'usage : Lottermoser, Claire - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société FINANCIERE MICHEL BOUCAU- lundi 12 avril 1999 : Fermé
1 RUE AMBROISE THOMAS PROLONGEE 83400 HYERES - lundi 24 juillet 2017 : Fermé
3 RUE BOIS DE BOULOGNE 75116 PARIS 16 - samedi 01 novembre 2008 : Fermé
RTE DE NIMES 30133 LES ANGLES - dimanche 04 avril 2010 : Ouvert
28 BD DE LA REPUBLIQUE 06400 CANNES - mercredi 17 avril 2019 : Fermé
94 RUE SAINT LAZARE 75009 PARIS 9 - mercredi 17 avril 2019 : Ouvert
34 BD DES ITALIENS 75009 PARIS 9
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société FINANCIERE MICHEL BOUCAU- A.F.J.M. BOURNEUF : LA GILBERDIERE 72200 CROSMIERES
- BNF DEVELOPPEMENT : 1 RUE DU MESNIL 27930 SACQUENVILLE
- FIN.LEV : 16 RUE LAVOISIER 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
- FIVE ONE : 15 RUE DU LANGUEDOC 31000 TOULOUSE
- GAZEL : ANABA
- GROUPE TROIS 14 : 10 AV DE LA POULASSE 84000 AVIGNON
- LE GOUT DU NATUREL : 5 RUE OLOF PALME 92110 CLICHY
- LEZAN INVEST : 101 RUE QUINCAMPOIX 75003 PARIS 3
- PANASIA HOLDING : 50 RUE DES CHARDONNERETS 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
- PENELOPE HOLDING : 53 RUE BOISSIERE 75116 PARIS 16
- SINCLAIR PHARMA FRANCE HOLDING : 44 RUE DE LA BIENFAISANCE 75008 PARIS 8
- TC GESTION CONSEILS : 28 RUE LORMAND 64100 BAYONNE
- TEBAFINANCE : RTE DE GRANVILLE 61100 LA LANDE-PATRY
- TIMBERTY : 116 RUE DE TURENNE 75003 PARIS 3
- YANN ROLLAND HOLDING : 16 IMP DES SALLES 44300 NANTES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société FINANCIERE MICHEL BOUCAU- PARROT-LAGARENNE JOEL : 8 RUE ALFRED STEVENS 75009 PARIS 9
- AUTEURS DANS L ESPACE PUBLIC : 7 RUE BALLU 75009 PARIS 9
- BATI S.R. : 22 RUE CONDORCET 75009 PARIS 9
- COSA NOSTRA ENTERTAINMENT : 38 RUE PIERRE FONTAINE 75009 PARIS 9
- ESPACE LA ROCHEFOUCAULD : 11 RUE DE LA ROCHEFOUCAULD 75009 PARIS 9
- LANGAGE ET PROJETS CONSEILS : 42 RUE DE TREVISE 75009 PARIS 9
- NGT CONSULTING : 18 RUE DE BRUXELLES 75009 PARIS 9
- PROTECTION VALENTINOIS : 58 RUE SAINT LAZARE 75009 PARIS 9
- RODIER BAT : 22 RUE RODIER 75009 PARIS 9
- SCI ANGEL : 53 RUE DE LA ROCHEFOUCAULD 75009 PARIS 9
- SOFRESED PARTICIPATIONS- SOCIETE FRANCAISE D'EQUIPEMENTS SECURIT E DEFENSE : 36 RUE DE BELLEFOND 75009 PARIS 9
- SOLS PARQUETS ENTRETIEN : 56 RUE RODIER 75009 PARIS 9
- SYND.COPR. DU 48 RUE DE CLERY PARIS REP : 55 RUE DU FG POISSONNIERE 75009 PARIS 9
- UN-DEUX-TROIS COULEURS : 34 BD DES ITALIENS 75009 PARIS 9
- VERY FAIR : 66 RUE DE LA CHAUSSEE D ANTIN 75009 PARIS 9
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société FINANCIERE MICHEL BOUCAURéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives