SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE
Présentation générale de SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE est situé au 180 RUE DE SAVOIE 93410 VAUJOURS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 01 avril 1995 et qui est immatriculée sous le numéro 400553350 au greffe de BOBIGNY
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 500 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.99C ( Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.99C (Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment), les activités sont :
- - gros uvre de bâtiment sans responsabilité globale de la construction
- - les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés :
- - maçonnerie et travaux courants de béton armé
- - maçonnerie, pavage
- - montage d'armatures destinées aux coffrages en béton
- - réalisation de clôtures en maçonnerie ou en plaques de béton
- - réalisation de raccordements à la voirie et aux réseaux divers (hors travaux de tranchées)
Chiffre d’affaire
SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 15 442 566.00 € pour un résultat de 1 107 410.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE est du ressort du greffe de BOBIGNY dont les coordonnées postales sont 1-13 RUE MICHEL DE L'HOSPITAL 93008 BOBIGNY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr
TVA intracommunautaire
Si SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR06400553350
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE de part son activité de 43.99C ( Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (47.9% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (36.9% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (6.1% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (2.4% des salariés)
- 01702 : Travaux publics ouvriers (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE
- 2010-09-16 : Président : TAVARES Albano modification le 07 Septembre 2010
- 2012-02-22 : Président : TAVARES Albano modification le 07 Septembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : WOLFF Richard en fonction le 14 Février 2012 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PHILIPPE MARTY en fonction le 14 Février 2012
- 2016-10-27 : Président : TAVARES Albano modification le 07 Septembre 2010 ; Commissaire aux comptes titulaire : BENEDICT Laurent en fonction le 24 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET BENEDICT ET ASSOCIES en fonction le 24 Octobre 2016
- 2017-04-06 : Président : TAVARES Albano modification le 07 Septembre 2010 ; Commissaire aux comptes titulaire : BENEDICT Laurent en fonction le 24 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET BENEDICT ET ASSOCIES en fonction le 24 Octobre 2016 ; Directeur général : TAVARES Mickael en fonction le 03 Avril 2017
- 2018-02-06 : Commissaire aux comptes titulaire : BENEDICT Laurent en fonction le 24 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET BENEDICT ET ASSOCIES en fonction le 24 Octobre 2016 ; Directeur général : TAVARES Mickael en fonction le 03 Avril 2017 ; Président : UNITY GROUP en fonction le 02 Février 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE |
Sigle de l'unité légale | STRP |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 400553350 00051 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1995-04-01 : samedi 01 avril 1995 |
Activité principale de l'unité légale | 43.99C : Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Autres travaux de construction spécialisés |
Activite | Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment |
Synonyme | maçonnerie, maçon, gros oeuvre |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE- CO
2019 | 7 275 715.00 | 6 635 073.00 |
2018 | 640 641.00 | 4 742 348.00 |
2019 | 500 000.00 |
2018 | 500 000.00 |
2019 | 764 064.00 |
2018 | 441 394.00 |
2019 | 6 635 073.00 |
2018 | 4 742 348.00 |
2019 | 15 442 566.00 |
2018 | 12 343 414.00 |
2019 | 1 107 410.00 |
2018 | 718 779.00 |
2019 | 764 064.00 |
2018 | 441 394.00 |
2019 | 4 083 337.00 | 15 000.00 |
2018 | 4 068 337.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE- vendredi 07 novembre 2008: Depot des comptes
- vendredi 31 juillet 2009: Depot des comptes
- jeudi 16 septembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100180 publié le 16/09/2010Annonce n° 1470 N° RCS : 400553350 - Dénomination : SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : TAVARES Albano modification le 07 Septembre 2010 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- dimanche 14 novembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100220 publié le 14/11/2010Annonce n° 2983 N° RCS : 400553350 - Dénomination : SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 50000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- lundi 06 décembre 2010: Depot des comptes
- vendredi 21 octobre 2011: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 855 N° RCS : 400553350 - Dénomination : SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE 21 avenue Marcel Dassault 93370 Montfermeil ravalement, maçonnerie. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 50000.00 EUR - Administration : Président : TAVARES Albano modification le 07 Septembre 2010 - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Pas d'opposition - Origine : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 45000 Euros
- mardi 22 novembre 2011: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 784 N° RCS : 400553350 - Dénomination : SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE 21 avenue Marcel Dassault 93370 Montfermeil ravalement, maçonnerie. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 50000 EUR - Administration : Président : TAVARES Albano modification le 07 Septembre 2010 - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Les oppositions pour la validité et pour la correspondance seront reçues chez Maître Israël BOUTBOUL, Avocat - 76 avenue de la Résistance - BP 26 - 93340 LE RAINCY - Origine : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 45000 Euros
- mercredi 22 février 2012: Modification
Bodacc B n°20120037 publié le 22/02/2012Annonce n° 2851 N° RCS : 400553350 - Dénomination : SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : TAVARES Albano modification le 07 Septembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : WOLFF Richard en fonction le 14 Février 2012 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PHILIPPE MARTY en fonction le 14 Février 2012 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 12 mars 2012: Depot des comptes
- mercredi 24 octobre 2012: Modification
Bodacc B n°20120206 publié le 24/10/2012Annonce n° 2824 N° RCS : 400553350 - Dénomination : SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- lundi 28 janvier 2013: Depot des comptes
- mardi 22 avril 2014: Depot des comptes
- samedi 16 août 2014: Depot des comptes
- mercredi 23 décembre 2015: Depot des comptes
- jeudi 27 octobre 2016: Modification
Bodacc B n°20160211 publié le 27/10/2016Annonce n° 2018 N° RCS : 400553350 - Dénomination : SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : TAVARES Albano modification le 07 Septembre 2010 ; Commissaire aux comptes titulaire : BENEDICT Laurent en fonction le 24 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET BENEDICT ET ASSOCIES en fonction le 24 Octobre 2016 - Modification : Modification de représentant..
- mardi 15 novembre 2016: Depot des comptes
- dimanche 05 février 2017: Modification
Bodacc B n°20170025 publié le 05/02/2017Annonce n° 1603 N° RCS : 400553350 - Dénomination : SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 500000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital..
- jeudi 06 avril 2017: Modification
Bodacc B n°20170068 publié le 06/04/2017Annonce n° 2005 N° RCS : 400553350 - Dénomination : SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : TAVARES Albano modification le 07 Septembre 2010 ; Commissaire aux comptes titulaire : BENEDICT Laurent en fonction le 24 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET BENEDICT ET ASSOCIES en fonction le 24 Octobre 2016 ; Directeur général : TAVARES Mickael en fonction le 03 Avril 2017 - Modification : Modification de représentant..
- mercredi 04 octobre 2017: Depot des comptes
- mardi 06 février 2018: Modification
Bodacc B n°20180025 publié le 06/02/2018Annonce n° 2999 N° RCS : 400553350 - Dénomination : SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : BENEDICT Laurent en fonction le 24 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET BENEDICT ET ASSOCIES en fonction le 24 Octobre 2016 ; Directeur général : TAVARES Mickael en fonction le 03 Avril 2017 ; Président : UNITY GROUP en fonction le 02 Février 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 08 août 2018: Depot des comptes
- mardi 06 août 2019: Depot des comptes
- mercredi 12 février 2020: Vente
Bodacc A publié le 17/10/2019Annonce n° 1559 N° RCS : 400553350 - Dénomination : SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE 47 Rue Marcel Dassault 92100 Boulogne-Billancourt ravalement de façade en pierre, bardage, ravalement projeté, dallage, marbrerie, petite maçonnerie, peinture extérieure. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 500000.00 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : Le Publicateur Légal - Opposition : Election de domicile au fonds vendu et pour la correspondance : SCP GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIES 11 Rue Bayard 75008 Paris 8e ArrondissementOpposition 10 jours à compter de la présente insertion au BODACC. - Origine : établissement principal acquis par achat au prix stipulé de 20000.00 euros
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE- vendredi 31 décembre 1999 : Fermé
40 AV FELIX FAURE 93270 SEVRAN - dimanche 01 avril 2007 : Fermé
13 AV MAURICE METAIS 93270 SEVRAN - jeudi 01 décembre 2011 : Fermé
8 RUE PIERRE CURIE 93190 LIVRY-GARGAN - mardi 24 mars 2015 : Fermé
21 AV MARCEL DASSAULT 93370 MONTFERMEIL - dimanche 01 janvier 2017 : Ouvert
180 RUE DE SAVOIE 93410 VAUJOURS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE- AMANZOU RACHID : CITE SAINT MICHEL 84400 APT
- CORRAS MICHEL : 6 RUE GEORGES BRASSENS 34110 FRONTIGNAN
- DURANSOY SAHIN : 1 RUE PIERRE DEVAUX 69360 SEREZIN-DU-RHONE
- GIROUARD MIKE : 1 RLE DE FLEURY 41500 SUEVRES
- MKOUFOUNDI ABASSE : 9 AV CALMELS 92270 BOIS-COLOMBES
- NIBBIO STEPHANE : LES GRANDES TERRES 84220 BEAUMETTES
- SENATORE JEAN-PHILIPPE : 74 TRA DES ROMANS 13011 MARSEILLE 11
- SYNVILCARD INESSIO : 4 RUE PERRINON GALISBAY 97150 SAINT MARTIN
- A.V.I.E RENOVATION : 17 RUE DU CHENE 77390 CHAUMES-EN-BRIE
- ANDRONIC : 63 QU BOISSY D ANGLAS 78380 BOUGIVAL
- BATIMENTS & TRADITIONS : 23 AV GABRIEL PERI 95100 ARGENTEUIL
- EURL DORE JEAN BERNARD : 135 RTE DE BORDEAUX 40410 BELHADE
- HEILIG DAVID : 11 RUE DU CHATEAU 54770 BOUXIERES-AUX-CHENES
- NF CONSTRUCTION RENOVATION : 616 AV GABRIEL PERI 77190 DAMMARIE-LES-LYS
- SARL MR : 112 RUE DU BRU 59310 COUTICHES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE- BALDE IBRAHIMA : 79 RUE DE MEAUX 93410 VAUJOURS
- BOUAOUINA ABDELATIF : 10 RUE ALBERT DAVID 93410 VAUJOURS
- DRISSOU MOHAMED : 156 RUE DE MEAUX 93410 VAUJOURS
- JOLLIET BORIS : 1 ALL DE LA TOURNELLE 93410 VAUJOURS
- LAGER MARC : 12 ALL JEAN JAURES 93410 VAUJOURS
- LOISEAU CEDRIC : 3 RUE ALBERT DAVID 93410 VAUJOURS
- MABROUK HATEM : 20 RUE DE MEAUX 93410 VAUJOURS
- ROUTIER ROSELINE : 14 RUE VICTOR HUGO 93410 VAUJOURS
- ALISTAR : 48 RUE ALEXANDRE BOUCHER 93410 VAUJOURS
- BOULE DE POILS : 24 AV DU GENERAL DE GAULLE 93410 VAUJOURS
- CYNTELLE : 24 RUE DE COUBRON 93410 VAUJOURS
- EMMAGE : 40 RUE VICTOR HUGO 93410 VAUJOURS
- REVE D'UN JOUR : 139 RUE DE MEAUX 93410 VAUJOURS
- SCI EMMA : 299 RUE DE MEAUX 93410 VAUJOURS
- SCI V.H.T. : 19 RUE DE MEAUX 93410 VAUJOURS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives