LE MONT DES LANDES
Présentation générale de LE MONT DES LANDES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LE MONT DES LANDES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LE MONT DES LANDES est situé au 8 AV MAURICE LACOSTE 33920 SAINT-SAVIN
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le dimanche 02 juillet 1995 et qui est immatriculée sous le numéro 401600481 au greffe de LIBOURNE
Elle emploie avec 50 à 99 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 2 000 016,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 87.10A ( Hébergement médicalisé pour personnes âgées)
L'activité déclarée au greffe est : Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 87.10A (Hébergement médicalisé pour personnes âgées), les activités sont :
- - l'accueil et l'hébergement, assortis de soins médicaux, sans médecin à demeure, de personnes âgées dans des établissements de moyen et long séjour, des centres de convalescence, des maisons de repos, etc.
- - par exemple, services fournis par les établissements suivants : établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), maison de retraite
Mais exclus
- - les services à domicile fournis par des professionnels de santé (cf86)
- - les activités des résidences pour personnes âgées sans soins médicaux ou dispensant des soins médicaux limités (cf87.30A)
Chiffre d’affaire
LE MONT DES LANDES à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 4 274 932.00 € pour un résultat de 430 709.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 50 à 99 salariés
Greffe
LE MONT DES LANDES est du ressort du greffe de LIBOURNE dont les coordonnées postales sont 36 RUE VICTOR HUGO 33504 LIBOURNE CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0557255805 aux horaires suivants : Lun-Jeu: 8h30 à 12h/13h30 à 17h, Ven: 8h30 à 12h/13h30 à 16h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-libourne.fr
TVA intracommunautaire
Si LE MONT DES LANDES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR54401600481
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LE MONT DES LANDES de part son activité de 87.10A ( Hébergement médicalisé pour personnes âgées) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- add equation
- add equation,
- audit favard jacqmin - societe civile professionnelle,
- auditex
- ernst & young et autres,
- eurl de commissaires aux comptes lionel guibert,
- eurl de commissaires aux comptes lionel guibert,
- favard, patrice,
Les modifications survenues dans l'administration de la société LE MONT DES LANDES
- 2009-09-23 : Commissaire aux comptes titulaire partant : AUDIT FAVARD JACQMIN - SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : EURL DE COMMISSAIRES AUX COMPTES LIONEL GUIBERT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Favard, Patrice, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : ADD EQUATION
- 2014-03-09 : nomination du Directeur général : Le Roy, nom d'usage : Raynal, Marie-José
- 2015-08-23 : Commissaire aux comptes titulaire partant : EURL DE COMMISSAIRES AUX COMPTES LIONEL GUIBERT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes suppléant partant : ADD EQUATION, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
- 2019-08-07 : nomination du Président : DOMUSVI
- 2021-06-30 : Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG ET AUTRES ; Commissaire aux comptes titulaire partant : AUDITEX
Les autres mandats des administrateurs
- add equation :
- 2021-01-14 : SOCIETE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'H.L.M. DE LA CORREZE (309598159)
- 2020-12-10 : TERRITOIRE ET HABITAT NORMAND, société de coordination (881196398)
- 2020-11-26 : MAISONS & CITES Société anonyme d'HLM (334654035)
- 2020-10-25 : CILIOPEE HABITAT SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (025820044)
- 2020-10-20 : LES EDITIONS DE L'ATELIER - EDITIONS OUVRIERES (552140808)
- 2020-10-06 : HO INDUSTRIES (799070347)
- 2020-08-04 : MICHEL REMON & ASSOCIES (394823983)
- 2020-07-22 : PARTHENA ENERGIES RENOUVELABLES (518743828)
- 2020-07-07 : Société Anonyme Coopérative de Production d'HLM de l'Yveline et du Mantois (304050172)
- 2020-07-03 : LA COMPAGNIE HOTELIERE DE GESTION (401100078)
- 2020-03-06 : SA D'HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE (085750818)
- 2020-02-14 : VAL DE FRANCE RESIDENCES (708203120)
- 2020-02-12 : CEFLU (431230044)
- 2020-01-16 : FINED (451326557)
- 2019-12-06 : SACICAP VAUCLUSE (652620626)
- 2019-12-03 : NOGENT HABITAT PARIS EST MB (279400170)
- 2019-11-22 : YXIME (394369193)
- 2019-10-27 : SARL DE L'INTENDANCE (818521312)
- 2019-08-21 : EXPANSIEL (382506657)
- 2019-07-18 : VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L'ILE DE FRANCE (312549512)
- add equation, :
- 2012-10-05 : VANILLA (432146504)
- 2009-09-01 : ASSET IMMOBILIER CONSULTANTS (442455044)
- 2008-11-04 : ST PHILIPPE HOLDING SAS (443133277)
- 2008-11-04 : GRAMONT SAS (443133111)
- 2008-11-04 : VALMY S.A.S (443132436)
- 2008-11-04 : SQUARE HOLDING S.A.S. (443132345)
- 2008-06-30 : PARIPASSU (443133343)
- 2008-04-02 : H.B.M. (388791774)
- auditex :
- 2021-02-02 : CANNET DISTRIBUTION (419979802)
- 2021-02-02 : DAMARTEX (441378312)
- 2021-02-02 : WURTH CARAIBES SARL (352257323)
- 2021-01-31 : CRH Services (824622997)
- 2021-01-31 : IHM TECHNOLOGIES (492854773)
- 2021-01-29 : ECOTITANIUM (801118399)
- 2021-01-28 : INTEL CORPORATION SAS (302456199)
- 2021-01-28 : FAURECIA INDUSTRIES (420879140)
- 2021-01-28 : SOCIETE D'EXPLOITATION D'EAU DU BASSIN D'ARCACHON SUD (817489370)
- 2021-01-27 : ROYAN EAU ET ENVIRONNEMENT (521630731)
- 2021-01-26 : HOLDEVMAG (818492415)
- 2021-01-26 : FINADIS (815006465)
- 2021-01-24 : PARAGON ID (413967159)
- 2021-01-24 : GAROFALO FRANCE (805012267)
- 2021-01-22 : HOLDING GRAND OUEST (820261568)
- 2021-01-21 : DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE (450680947)
- 2021-01-20 : CONDAT (420743221)
- 2021-01-20 : LOGIFER (507902716)
- 2021-01-20 : OCEASOFT (425014180)
- 2021-01-20 : CALDIC FRANCE (353782501)
- ernst & young et autres, :
- 2018-02-01 : HOLDING D'EXPLOITATION DE CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 20 (805050721)
- 2017-12-05 : SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS. (303952675)
- 2017-11-28 : EUROCOMMERCIAL PROPERTIES TAVERNY SNC (380973560)
- 2017-11-21 : MALAUSSENA NOREV (509497830)
- 2017-11-19 : PARADIS SAINT MICHEL (413810359)
- 2017-11-09 : FINANCIERE NRE PARTNERS (501193536)
- 2017-11-05 : NORALEAD (450502737)
- 2017-11-05 : SCCV REZE - Jean Jaurès (788521375)
- 2017-10-26 : SPW INTERNATIONAL (417890134)
- 2017-10-24 : TOKHEIM HOLDING (485008684)
- 2017-10-11 : ELYSEES MARBEUF DISTRIBUTION - EMD (485209910)
- 2017-09-15 : GIAMBATTISTA VALLI (480127968)
- 2017-09-07 : RESIDALYA SEOLANES (501479638)
- 2017-08-30 : PATHE AVIGNON (392957635)
- 2017-08-30 : PATHE DAMMARIE (786750604)
- 2017-08-30 : SOCIETE DES GRANDS ECRANS DE THILLOIS (424730596)
- 2017-08-30 : PATHE EVREUX (593650583)
- 2017-08-30 : PATHE VERSAILLES (423888957)
- 2017-08-30 : PATHE NICE (065803454)
- 2017-08-30 : GAUMONT ITALIE (552100844)
- eurl de commissaires aux comptes lionel guibert, :
- 2017-09-17 : FINANCE S.A. (353984362)
- 2015-06-19 : PARK ALIZES (442414207)
- 2013-02-08 : YLIOS - RID INTERNATIONAL (389548678)
- 2010-07-08 : ESPACE HABITAT CONSTRUCTION, SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (572188092)
- 2009-03-26 : ODALYS VACANCES (414684308)
- eurl de commissaires aux comptes lionel guibert, :
- 2017-09-17 : FINANCE S.A. (353984362)
- 2015-06-19 : PARK ALIZES (442414207)
- 2013-02-08 : YLIOS - RID INTERNATIONAL (389548678)
- 2010-07-08 : ESPACE HABITAT CONSTRUCTION, SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (572188092)
- 2009-03-26 : ODALYS VACANCES (414684308)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LE MONT DES LANDES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LE MONT DES LANDES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 401600481 00055 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1995-07-02 : dimanche 02 juillet 1995 |
Activité principale de l'unité légale | 87.10A : Hébergement médicalisé pour personnes âgées |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 21 avec 50 à 99 salariés |
Activité | |
Section | Santé humaine et action sociale |
Sous section | Hébergement médico-social et social |
Division | Hébergement médicalisé |
Activite | Hébergement médicalisé pour personnes âgées |
Synonyme | maison de retraite, maison de retraite médicalisée, maison de repos, centre de convalescence, EHPAD, hospice |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LE MONT DES LANDES- CO
2020 | 4 729 478.00 | 3 525 111.00 |
2019 | 1 204 366.00 | 3 048 134.00 |
2020 | 2 000 016.00 |
2019 | 2 000 016.00 |
2020 | 261 165.00 |
2019 | 73 994.00 |
2020 | 3 525 111.00 |
2019 | 3 048 134.00 |
2020 | 4 274 932.00 | 4 274 932.00 |
2019 | 4 151 996.00 |
2020 | 430 709.00 |
2019 | 107 713.00 |
2020 | 261 165.00 |
2019 | 73 994.00 |
2020 | 1 173 957.00 |
2019 | 1 173 957.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LE MONT DES LANDES- mercredi 02 juillet 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 02/07/2008N° RCS : 401600481 - Dénomination : LE MONT DES LANDES - Adresse : Les Landes 33920 St Savin - Activité : Maison de retraite. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 61284.5 EUR - Administration : Président : Hardy, Hervé, Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT FAVARD JACQMIN - SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE, Commissaire aux comptes suppléant : Favard, Patrice. .
- vendredi 26 septembre 2008: Depot des comptes
- dimanche 20 septembre 2009: Depot des comptes
- mercredi 23 septembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090183 publié le 23/09/2009Annonce n° 1287 N° RCS : 401600481 - Dénomination : LE MONT DES LANDES Maison de retraite. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 61284.5 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : AUDIT FAVARD JACQMIN - SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : EURL DE COMMISSAIRES AUX COMPTES LIONEL GUIBERT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Favard, Patrice, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : ADD EQUATION - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 14 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 22 août 2011: Depot des comptes
- lundi 20 août 2012: Depot des comptes
- mercredi 26 septembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120186 publié le 26/09/2012Annonce n° 3462 N° RCS : 401600481 - Dénomination : LE MONT DES LANDES - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 61104 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- mercredi 13 février 2013: Modification
Bodacc B n°20130031 publié le 13/02/2013Annonce n° 2271 N° RCS : 401600481 - Dénomination : LE MONT DES LANDES - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 111036 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- lundi 26 août 2013: Depot des comptes
- dimanche 08 septembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130173 publié le 08/09/2013Annonce n° 542 N° RCS : 401600481 - Dénomination : LE MONT DES LANDES - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 111036 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- dimanche 09 mars 2014: Modification
Bodacc B n°20140048 publié le 09/03/2014Annonce n° 1182 N° RCS : 401600481 - Dénomination : LE MONT DES LANDES - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 111036 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Le Roy, nom d'usage : Raynal, Marie-José - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 05 août 2014: Depot des comptes
- dimanche 23 août 2015: Modification
Bodacc B n°20150160 publié le 23/08/2015Annonce n° 949 N° RCS : 401600481 - Dénomination : LE MONT DES LANDES - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 111036 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : EURL DE COMMISSAIRES AUX COMPTES LIONEL GUIBERT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes suppléant partant : ADD EQUATION, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 27 août 2015: Depot des comptes
- mardi 30 août 2016: Depot des comptes
- jeudi 03 août 2017: Depot des comptes
- jeudi 09 août 2018: Depot des comptes
- vendredi 05 juillet 2019: Depot des comptes
- mercredi 07 août 2019: Modification
Bodacc B n°20190151 publié le 07/08/2019Annonce n° 248 N° RCS : 401600481 - Dénomination : LE MONT DES LANDES Maison de retraite - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 111036 EUR - Administration : nomination du Président : DOMUSVI - Modification : Transfert du siège hors ressort d'une personne morale par voie modificative, modification survenue sur le capital (augmentation), l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
- mardi 28 avril 2020: Modification
Bodacc B n°20200083 publié le 28/04/2020Annonce n° 332 N° RCS : 401600481 - Dénomination : LE MONT DES LANDES - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 2000016 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- dimanche 13 juin 2021: Depot des comptes
- mercredi 30 juin 2021: Modification
Bodacc B n°20210126 publié le 30/06/2021Annonce n° 543 N° RCS : 401600481 - Dénomination : LE MONT DES LANDES - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 2000016 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG ET AUTRES ; Commissaire aux comptes titulaire partant : AUDITEX - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LE MONT DES LANDES- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
LES LANDES 33920 SAINT-SAVIN - samedi 15 mars 2008 : Fermé
26 RUE MARCEAU 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX - lundi 01 juillet 2013 : Fermé
20 AV DE L OPERA 75001 PARIS 1 - vendredi 28 juin 2019 : Fermé
10 RUE BLAISE DESGOFFE 75006 PARIS 6 - vendredi 28 juin 2019 : Ouvert
8 AV MAURICE LACOSTE 33920 SAINT-SAVIN
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LE MONT DES LANDES- AMICALE DU PERSONNEL LA MONTAGNE : RTE DE RELEVANT 01290 LAIZ
- ASS MAISON DE RETRAITE FRERES ST CLAUDE : 16 RUE ANDREY 25000 BESANCON
- ASSOCIATION LA PROVIDENCE : 9 RUE DE LA SAFOURNIERE 63500 ISSOIRE
- EHPAD-USLD CENTRE DE SOINS PODENSAC : 5 ALL GEORGES MONTEL 33720 PODENSAC
- LA ROSERAIE DE JUAN : 11 RUE SAINT BARTHELEMY 06160 ANTIBES
- LE PARC D'OLY : 6 RUE DU DOCTEUR LOUIS DELHERM 31320 AUZEVILLE-TOLOSANE
- MAIS DE RETRAITE ABBE MARCEL DEHOUX : 17 RUE DE LA FONTAINE 35680 BAIS
- MAISON DE RETRAITE EHPAD : 2 RUE DES CUEILS 03190 HERISSON
- MAISON SAINT JEAN : 15 RUE ST JEAN BTE DE LA SALLE 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- OEUVRE SCHYRR MAISON DE RETRAITE : 18 RUE DE LA CHAPELLE 68720 HOCHSTATT
- PETITES SOEURS DES PAUVRES : 188 RUE DU PDT GEORGES POMPIDOU 59110 LA MADELEINE
- RESIDENCE DE LA BELLE - EHPAD : 1 RUE RAYMOND BOUCHAREL 24340 MAREUIL EN PERIGORD
- RESIDENCE SAINT JACQUES : 1 RUE DE LA SURVEILLANCE 60200 COMPIEGNE
- SARL L ESCAPADE : RTE DE REVEST 06830 REVEST-LES-ROCHES
- UNION FAMILIALE VICTIME GUERRE : 4 RUE BIARDEAU 49000 ANGERS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LE MONT DES LANDES- ARNUT CHRISTOPHE : 6 L ETANG 33920 SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE
- GOUGNARD NATACHA : 12 RUE DES ANCIENS COMBATTANTS 33920 SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE
- HUBERT PASCAL : 33920 SAINT GIRONS D'AIGUEVIVES
- ITEY JULIEN : 27 LES ERITES 33920 SAINT GIRONS D'AIGUEVIVES
- LLAURO ALEXANDRE : 33920 SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE
- MASSE DOMINIQUE : MOUMAS 33920 SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE
- PUYJALINET STEPHANE : 2 IMP DE LA MARNIERE 33920 SAINT-YZAN-DE-SOUDIAC
- SCHAEBEL GABRIELLE : 3 CITE LE CARREFOUR 33920 SAINT-SAVIN
- TRIAS CYRIL : 1 DROUIN 33920 SAINT-SAVIN
- CARRELAGE CONCEPTION : 22 RUE DU BOURG 33920 SAINT-YZAN-DE-SOUDIAC
- COMMUNE DE SAINT VIVIEN DE BLAYE : 33920 SAINT-VIVIEN-DE-BLAYE
- GRILLET PATRICK ET FILS : 33920 SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE
- SCI DPL : LD LES SAUGUES 33920 SAINT-SAVIN
- SCI DU DISTRICT : JUSSAS 33920 SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE
- SCI LES ERABLES : 13 RUE MILLAUD COUDURAT 33920 SAINT GIRONS D'AIGUEVIVES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LE MONT DES LANDESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives