SITQ FRANCE
Présentation générale de SITQ FRANCE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SITQ FRANCE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SITQ FRANCE est situé au 30 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 03 octobre 1995 et qui est immatriculée sous le numéro 402430557 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 95 143,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.32A ( Administration d'immeubles et autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.32A (Administration d'immeubles et autres biens immobiliers), les activités sont :
- - l'administration de biens immobiliers en multipropriété pour compte de tiers
- - l'administration de biens immobiliers non résidentiels pour compte de tiers
- - l'administration de biens immobiliers résidentiels pour compte de tiers
- - le recouvrement des loyers
Mais exclus
- - les activités combinées de soutien lié aux bâtiments (combinaison de services tels que le nettoyage intérieur courant, l'entretien et les réparations mineures, l'élimination des ordures, le gardiennage et la sécurité) (cf81.10Z)
- - les activités juridiques (cf69.10Z)
Chiffre d’affaire
SITQ FRANCE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 661 411.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
SITQ FRANCE est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SITQ FRANCE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR01402430557
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SITQ FRANCE de part son activité de 68.32A ( Administration d'immeubles et autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (84.5% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (6.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (9.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- coll, pierre,
- haghighi,
- ivanhoé europe management
- kpmg audit id
- kpmg audit is
- kpmg audit is,
- malbos, arnaud pierre gaston
- peureux, grégoire thibault gaston lucien ;
- pricewaterhousecoopers audit,
- tessier, yvon,
Les modifications survenues dans l'administration de la société SITQ FRANCE
- 2009-12-04 : Président partant : Tessier, Yvon, nomination du Président : Haghighi, nom d'usage : Brunel, Mahkâmeh
- 2012-02-19 : Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS, Commissaire aux comptes suppléant partant : Coll, Pierre, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID
- 2018-07-03 : Président partant : Peureux, Grégoire Thibault Gaston Lucien ; nomination du Président : Ivanhoé Europe Management ; Directeur général partant : Malbos, Arnaud Pierre Gaston
- 2019-07-11 : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT IS ; Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT ID
Les autres mandats des administrateurs
- coll, pierre, :
- 2016-12-02 : LEASECOM (331554071)
- 2012-07-29 : CARDIF ASSURANCE VIE (732028154)
- 2011-09-01 : CM-CIC EPARGNE SALARIALE (692020878)
- 2010-07-15 : DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL ou en abrégé DCI (722031176)
- 2010-07-11 : CM - CIC BAIL (642017834)
- 2009-02-19 : PARIBAS DERIVES GARANTIS (393065735)
- kpmg audit id :
- 2021-01-26 : RÖCHLING INDUSTRIAL NANCY (342340759)
- 2021-01-24 : CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE (537915266)
- 2021-01-15 : HIPPOCRATE PHI (515363000)
- 2021-01-13 : KLOECKNER METALS FRANCE HOLDING (542086350)
- 2021-01-10 : LAPPSET FRANCE SAS (529603284)
- 2021-01-05 : EIFFAGE GENIE CIVIL ANTILLES (798894655)
- 2021-01-02 : ITELLIGENCE FRANCE (432065191)
- 2020-12-26 : SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE REPARATION DE MATERIEL AERONAUTIQUE CRMA (312139215)
- 2020-12-26 : ARESO (509349650)
- 2020-12-22 : GERIA D'OC (331162586)
- 2020-12-13 : BABILOU IMMO SARL (448908558)
- 2020-11-30 : ENERTHERM (439008343)
- 2020-11-27 : AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (572139996)
- 2020-11-27 : NEPTUNE (380172171)
- 2020-11-12 : COLAS CENTRE OUEST (329338883)
- 2020-11-10 : PETROFER Société Nouvelle (528511314)
- 2020-10-29 : ETABLISSEMENTS VALENTIN (572211704)
- 2020-10-29 : MAISON 123 (444600464)
- 2020-10-29 : DV L'ISLE JOURDAIN SAS (799236518)
- 2020-10-27 : COFIROUTE (552115891)
- kpmg audit is :
- 2021-02-02 : SNC EVRY ZAC DU CENTRE URBAIN ILOT TY (420458499)
- 2021-01-31 : TSI (497532911)
- 2021-01-28 : DALKIA WASTENERGY TRI (399619147)
- 2021-01-27 : CYCLERGIE (338994916)
- 2021-01-27 : COMPAGNIE D'INGENIERIE DE DEVELOPPEMENT ET D'EXPLOITATION DES METIERS DE L'ENVIRONNEMENT (353667686)
- 2021-01-27 : GRAND SUD INDUSTRIES (340772946)
- 2021-01-26 : RÖCHLING INDUSTRIAL NANCY (342340759)
- 2021-01-24 : SCI LYON 7 RACLET (803774074)
- 2021-01-24 : CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE (537915266)
- 2021-01-22 : COVIFI 13 (878301357)
- 2021-01-22 : COVIFI 14 (878301407)
- 2021-01-22 : COVIFI 12 (878344027)
- 2021-01-22 : SCI LA CHAPELLE DES HAUTS (808598627)
- 2021-01-15 : NOVETUDE SANTE (518632153)
- 2021-01-15 : ANSAMBLE INVESTISSEMENTS (524959905)
- 2021-01-14 : S.E.D.N.A.EVREUX (381126150)
- 2021-01-13 : KLOECKNER METALS FRANCE HOLDING (542086350)
- 2021-01-10 : PRADO LOUVAIN (812795128)
- 2021-01-07 : L'ALSACIENNE DE RESTAURATION (312478266)
- 2021-01-06 : SCI THIONVILLE LE PAVILLON DE DIANE (799376033)
- kpmg audit is, :
- 2017-12-03 : SCI SETE LE RUBAN D'AZUR (751783416)
- 2017-11-10 : SCI SANTENY DOMAINES (518874052)
- 2017-10-31 : SCI BOULOGNE SEINE D3 PP (503111601)
- 2017-10-27 : SCI BOULOGNE VILLE A4E (533389797)
- 2017-10-25 : SCI NANTES ILOT D'ORLEANS (480793322)
- 2017-10-25 : SCI SCHILTIGHEIM ROUTE DE BISCHWILLER (537379091)
- 2017-10-24 : SNC TERVILLE RUE DE VERDUN (495174351)
- 2017-10-22 : SCI LANDERNEAU LA FLEUR DE LIN (523606481)
- 2017-10-22 : SCI VERNOUILLET LE CHANT DES LAVANDIERES (530439843)
- 2017-10-19 : SCI ELBEUF COURS GAMBETTA (538804170)
- 2017-10-19 : SCI SAINT PIERRE LES ELBEUF RUE DU BEC (750761983)
- 2017-10-19 : SCI GRAND QUEVILLY KENNEDY (498673532)
- 2017-10-12 : SCI TOURS JOUE GRATIAS II (429223050)
- 2017-10-05 : SACER ATLANTIQUE (389571977)
- 2017-09-26 : SCI MONTPELLIER RIVE GAUCHE LOT 1B (529137283)
- 2017-09-26 : SCI MONTPELLIER POMPIGNANE (502565278)
- 2017-09-26 : SCI MONTPELLIER JUVENAL (521960393)
- 2017-09-26 : SNC MONTPELLIER ANTONELLI (497735035)
- 2017-09-26 : SNC GRENOBLE BONNE FACOTEL (492985502)
- 2017-09-26 : SCI ORNEX MOENS (495379885)
- malbos, arnaud pierre gaston :
- 2018-07-03 : Ivanhoé Cambridge Europe (437533847)
- 2017-10-27 : SPPICAV LUTIQ (509047817)
- pricewaterhousecoopers audit, :
- 2020-12-26 : RESTAURANTS ET SITES (349812867)
- 2020-12-26 : GSR SOCIETE DE GESTION DE SITES ET DE RESTAURATION EN CONCESSION (301499620)
- 2020-11-05 : ELIOR ENTREPRISES (413901760)
- 2020-10-11 : ACTIMOS (508690765)
- 2020-08-05 : RESA EVENTS (887830727)
- 2019-05-28 : ILE DE FRANCE MAINTENANCE SERVICE ( I.F.M.S) (333676039)
- 2019-01-09 : Akanea Développement Groupe (791960644)
- 2019-01-09 : AKANEA AGRO SOFTWARE (804690451)
- 2018-08-01 : TEREOS SERVICES EUROPE GEIE (841611866)
- 2018-01-10 : MAINTENANCE ASCENSEURS TROTTOIRS ESCALIERS MECANIQUES (788503084)
- 2017-12-13 : TECHNIP EUROCASH (428574248)
- 2017-12-08 : HARVARD BUSINESS SCHOOL PUBLISHING FRANCE (537706574)
- 2017-12-01 : TATA STEEL MAUBEUGE SAS (445720295)
- 2017-11-28 : LWB Refractories Holding France SAS (481120665)
- 2017-11-28 : MAGNESITA REFRACTORIES (388316663)
- 2017-11-23 : BIOMEDIQUAL UNILABS (407493741)
- 2017-11-21 : SOCIETE N.T. TRANSMISSIONS (306798158)
- 2017-11-16 : ARISTEE PARTICIPATIONS SAS (512553199)
- 2017-11-16 : BROADSOFT SAS (483788725)
- 2017-11-07 : MYRRA (552086274)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SITQ FRANCE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SITQ FRANCE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 402430557 00049 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1995-10-03 : mardi 03 octobre 1995 |
Activité principale de l'unité légale | 68.32A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Activités immobilières pour compte de tiers |
Activite | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers |
Synonyme | administration de biens immobiliers, syndics de copropriété, société de recouvrement des loyers |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SITQ FRANCE- CO
2020 | 89 225.00 | 89 225.00 |
2019 | 63 992.00 |
2020 | 95 143.00 |
2019 | 95 143.00 |
2020 | 661 411.00 |
2019 | -16 912.00 |
2020 | 89 225.00 |
2019 | 63 992.00 |
2020 | 661 411.00 |
2019 | -16 912.00 |
2020 | 661 411.00 |
2019 | -16 912.00 |
2020 | 285 132.00 | 272 440.00 |
2019 | 12 692.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SITQ FRANCE- mardi 04 mars 2008: Depot des comptes
- lundi 02 juin 2008: Depot des comptes
- vendredi 04 décembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090234 publié le 04/12/2009Annonce n° 1729 N° RCS : 402430557 - Dénomination : SITQ FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 1600200 EUR - Administration : Président partant : Tessier, Yvon, nomination du Président : Haghighi, nom d'usage : Brunel, Mahkâmeh - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 21 décembre 2009: Depot des comptes
- lundi 06 décembre 2010: Depot des comptes
- dimanche 26 décembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100250 publié le 26/12/2010Annonce n° 2367 N° RCS : 402430557 - Dénomination : SITQ FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 95143.32 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution) et l'adresse du siège
- lundi 26 septembre 2011: Depot des comptes
- dimanche 19 février 2012: Modification
Bodacc B n°20120035 publié le 19/02/2012Annonce n° 732 N° RCS : 402430557 - Dénomination : SITQ FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 95143.32 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS, Commissaire aux comptes suppléant partant : Coll, Pierre, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 26 juillet 2012: Depot des comptes
- mercredi 04 septembre 2013: Depot des comptes
- samedi 30 août 2014: Depot des comptes
- jeudi 27 août 2015: Depot des comptes
- mercredi 24 août 2016: Depot des comptes
- dimanche 20 août 2017: Modification
Bodacc B n°20170158 publié le 20/08/2017Annonce n° 963 N° RCS : 402430557 - Dénomination : SITQ FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 95143.32 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- samedi 26 août 2017: Depot des comptes
- mardi 03 juillet 2018: Modification
Bodacc B n°20180125 publié le 03/07/2018Annonce n° 1892 N° RCS : 402430557 - Dénomination : SITQ FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 95143.32 EUR - Administration : Président partant : Peureux, Grégoire Thibault Gaston Lucien ; nomination du Président : Ivanhoé Europe Management ; Directeur général partant : Malbos, Arnaud Pierre Gaston - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 18 juillet 2018: Depot des comptes
- jeudi 11 juillet 2019: Modification
Bodacc B n°20190132 publié le 11/07/2019Annonce n° 2050 N° RCS : 402430557 - Dénomination : SITQ FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 95143.32 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT IS ; Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT ID - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 17 juillet 2019: Depot des comptes
- dimanche 13 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SITQ FRANCE- lundi 03 juin 1996 : Fermé
10 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8 - lundi 01 février 1999 : Fermé
107 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8 - vendredi 19 novembre 2010 : Fermé
32 AV DE L OPERA 75002 PARIS 2 - vendredi 19 novembre 2010 : Ouvert
30 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SITQ FRANCE- APANAGE PATRIMOINE : 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- CADUCEES : CHABREPINE 63440 CHAMPS
- EMMASTRID : 41 IMP COULOMB 13013 MARSEILLE 13
- EPUPA : 9 IMP DU BLANC CHAT 74370 EPAGNY METZ-TESSY
- FOCH IMMOBILIER : 60 BD BERTHELOT 63000 CLERMONT-FERRAND
- INDIV FANGUIN PIERRE ET FANGUIN MARTINE : 99 AV D ITALIE 63000 CLERMONT-FERRAND
- JFE IMMO : 9 RUE DU ROCHER 44260 SAVENAY
- LES GRANDS CHAMPS DE BOULOGNE : 14 ALL DE LA BORDE 33450 SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC
- LES JARDINS DES OLIVIERS 2011 : 9 AV DES PAPALINS
- MMCD : 324 CHE DES CENT PINS 13590 MEYREUIL
- SCI JEANBELLE : 5 IMP DES GENETS 13007 MARSEILLE 7
- SCI LES PLUMBAGOS : 22 RUE DES ALIZES 97233 SCHOELCHER
- SELDAIX : 65 AV DE SAINT BARNABE 13012 MARSEILLE 12
- SEVIX : 7 ALL FRANCOIS DU TREMBLAY 92500 RUEIL-MALMAISON
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA CHAUPRADE : LD LE BAS SAINT-AGNE 24150 LANQUAIS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SITQ FRANCE- BOURELLE BLANDINE : 29 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS 8
- DOUKHAN GERARD : 36 RUE DES MATHURINS 75008 PARIS 8
- YU YI : 85 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- 21.15 : 10 RUE MONTALIVET 75008 PARIS 8
- AB ONE MOTORS : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- BIZZ4 : 9 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- FONDATION DES GUEULES CASSEES : 20 RUE D AGUESSEAU 75008 PARIS 8
- GIOTTO 1 : 6 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8
- LES CARROSIERS REUNIS : 23 RUE D'ANJOU 75008 PARIS 8
- MUTUAL'IR 777 : 49 AV HOCHE 75008 PARIS 8
- NEXIMMO 130 : 19 RUE DE VIENNE 75008 PARIS 8
- OPTICAL PLANETE : 78 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- PRESS INVEST : 71 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- SCI PERIGORD SAINT HONORE : 17 RUE CAMBACERES 75008 PARIS 8
- SWIP SOLUTION : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SITQ FRANCERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives