A REGIE
Présentation générale de A REGIE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société A REGIE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société A REGIE est situé au 48 RUE JACQUES DULUD 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le jeudi 16 novembre 1995 et qui est immatriculée sous le numéro 402939813 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 3 à 5 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 107 600,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 62.02B ( Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques)
L'activité déclarée au greffe est : Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 62.02B (Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques), les activités sont :
- - la maintenance logicielle pour compte de tiers de systèmes et d'applications informatiques
Chiffre d’affaire
A REGIE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 624 073.00 € pour un résultat de 114 306.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
A REGIE est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si A REGIE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR19402939813
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à A REGIE de part son activité de 62.02B ( Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (64.5% des salariés)
- 01672 : Sociétés d'assurances (23.7% des salariés)
- 00878 : Métallurgie Rhône (1.7% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (1.7% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.6% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société A REGIE
- 2016-09-20 : Gérant : DALMAZ Caroline en fonction le 15 Septembre 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société A REGIE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | A REGIE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 402939813 00042 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1995-11-16 : jeudi 16 novembre 1995 |
Activité principale de l'unité légale | 62.02B : Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Information et communication |
Sous section | Programmation, conseil et autres activités informatiques |
Activite | Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques |
Synonyme | maintenance informatique, société de maintenance informatique |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de A REGIE- CO
2020 | 1 381 199.00 | 820 035.00 |
2019 | 561 164.00 |
2020 | 107 600.00 |
2019 |
2020 | 75 751.00 |
2019 |
2020 | 820 035.00 |
2019 |
2020 | 624 073.00 | 626 013.00 |
2019 | 1 940.00 |
2020 | 114 306.00 |
2019 |
2020 | 75 751.00 |
2019 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société A REGIE- dimanche 27 avril 2008: Modification
Bodacc B n°20080071 publié le 27/04/2008Annonce n° 2037 N° RCS : 402939813 - Dénomination : A REGIE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de l'adresse de l'établissement.
- mardi 20 mai 2008: Depot des comptes
- lundi 12 janvier 2009: Depot des comptes
- mardi 29 décembre 2009: Depot des comptes
- lundi 31 janvier 2011: Depot des comptes
- vendredi 29 avril 2011: Modification
Bodacc B n°20110084 publié le 29/04/2011Annonce n° 1808 N° RCS : 402939813 - Dénomination : A REGIE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 107600.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- jeudi 26 janvier 2012: Depot des comptes
- dimanche 02 décembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120233 publié le 02/12/2012Annonce n° 1625 N° RCS : 402939813 - Dénomination : A REGIE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- lundi 04 février 2013: Depot des comptes
- mercredi 22 janvier 2014: Depot des comptes
- vendredi 12 décembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140239 publié le 12/12/2014Annonce n° 506 N° RCS : 402939813 - Dénomination : A REGIE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- jeudi 05 mars 2015: Depot des comptes
- jeudi 16 juin 2016: Depot des comptes
- mardi 20 septembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160184 publié le 20/09/2016Annonce n° 1649 N° RCS : 402939813 - Dénomination : A REGIE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : DALMAZ Caroline en fonction le 15 Septembre 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 05 janvier 2017: Depot des comptes
- mardi 30 janvier 2018: Depot des comptes
- mercredi 26 décembre 2018: Depot des comptes
- mardi 10 décembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société A REGIE- jeudi 27 mars 2008 : Fermé
79 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8 - lundi 01 octobre 2012 : Fermé
2 RUE DES BOURETS 92150 SURESNES - vendredi 19 septembre 2014 : Fermé
192 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE - samedi 31 décembre 2016 : Ouvert
48 RUE JACQUES DULUD 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société A REGIE- BOURCEY THOMAS : 15 RUE CHATEAUBRIAND 31830 PLAISANCE-DU-TOUCH
- GAILLARD BEATRICE : 9 RUE DU MARCHE 17130 MONTENDRE
- GOSSELIN VINCENT : 120 AV GEORGES FRECHE 34670 SAINT-BRES
- LEFRANCOIS MICKAEL : 4 RUE DE LA SOMME 32000 AUCH
- PEPELEA IOAN : 11 RUE DE LA MISSION 04200 SISTERON
- POMEPUY NICOLAS : 5 RUE DES MARINIERS 82600 VERDUN-SUR-GARONNE
- RAVELONAHINA HORTENSIA : 22 RUE PAUL BERT 92120 MONTROUGE
- SAVARZEIX LAURENT : 20 RUE DU FIEF PRIEUR 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
- VIGUIE BENOIT : 3 CHE MEDERIC 12250 ROQUEFORT-SUR-SOULZON
- FONTENAY INFORMATIQUE : 48 RUE DES TIERCELINS 54000 NANCY
- MBPS INFORMATIQUE AQUITAINE : 1 LD LA MAILLERIE 33240 PERISSAC
- RM INGENERIE : 137 RUE D AGUESSEAU 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- SDSEL : 19 AV PAUL HERBE 95200 SARCELLES
- SERVEO FRANCE : 320 RUE DES SORBIERS 74300 THYEZ
- SIIGMA : 367 RUE MONTAPLAN 01800 VILLIEU-LOYES-MOLLON
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société A REGIE- DE FATIMAMESTRE ARLINDA : 155 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- DO THI HUYEN : 58 RUE CHARLES LAFFITTE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- MALLARD JEAN-BAPTISTE : 75 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- TALLONE MARIE - CHRISTINE : 14 BD VITAL BOUHOT 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- WEILL DIT KARSENTY ALEXANDRA : 47 BD GEORGES SEURAT 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- AZUR INVEST : 20 RUE LOUIS PHILIPPE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- CONCEPT & RENOVATION : 176 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- INDI CONSTEN : 100 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- INFORMATIQUE CONSEILS ASSISTANCE : 173 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- MAJA : 122 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- SCI DU 47 : 135 BD BINEAU 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- SCI LOUIS BAILLON IMMOBILIER : 35 BD DE LA SAUSSAYE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- SYND COPR DU 87 AV CHARLES DE GAULLE : 87 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- SYND.COPR. DU 111 AV. DU ROULE 92 NEUIL : 111 AV ACHILLE PERETTI 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- TRIGONE ASSURANCES : 24 RUE PIERRET 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société A REGIERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives