ASSOCIATIVE GROUP RECHANGE AUTOMOTIVE
Présentation générale de ASSOCIATIVE GROUP RECHANGE AUTOMOTIVE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ASSOCIATIVE GROUP RECHANGE AUTOMOTIVE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ASSOCIATIVE GROUP RECHANGE AUTOMOTIVE est situé au 6 AV LIONEL TERRAY 69330 MEYZIEU
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le lundi 01 janvier 1996 et qui est immatriculée sous le numéro 403243124 au greffe de LYON
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 837 051,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 45.31Z ( Commerce de gros d'équipements automobiles)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros d'équipements automobiles
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 45.31Z (Commerce de gros d'équipements automobiles), les activités sont :
- - le commerce de gros d'accessoires, de pièces détachées et d'équipements divers pour véhicules automobiles
- - le commerce de gros de pneumatiques
Chiffre d’affaire
ASSOCIATIVE GROUP RECHANGE AUTOMOTIVE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 81 597 212.00 € pour un résultat de 1 568 844.00 € grace à 3 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
ASSOCIATIVE GROUP RECHANGE AUTOMOTIVE est du ressort du greffe de LYON dont les coordonnées postales sont 44 RUE DE BONNEL 69433 LYON CEDEX 03
Le greffe peut être appelé au 0472606980 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr
TVA intracommunautaire
Si ASSOCIATIVE GROUP RECHANGE AUTOMOTIVE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR92403243124
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ASSOCIATIVE GROUP RECHANGE AUTOMOTIVE de part son activité de 45.31Z ( Commerce de gros d'équipements automobiles) sont :
- 00573 : Commerces de gros (53.7% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (30.5% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.5% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (2.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (8.7% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société ASSOCIATIVE GROUP RECHANGE AUTOMOTIVE
- 2008-01-25 : ancien administrateur : SOCIETE NOUVELLE AUTO 6 ; Société à responsabilité limitée C.P.A.I. CAVAILLON PIECE AUTOMOBILE ET INDUSTRIELLE devient administrateur représenté(e) par GALLE (Marc).
- 2009-08-12 : DORIS SA n'est plus administrateur. Société à responsabilité limitée C.P.A.I - CAVAILLON PIECE AUTOMOBILE ET INDUSTRIELLE n'est plus administrateur. Sté par actions simplifiée SFAC DR devient administrateur.
- 2010-07-29 : VAN LIEFLAND Régis nom d'usage : VAN LIEFLAND Régis n'est plus commissaire aux comptes titulaire. FIDUCIAIRE CENTREX devient commissaire aux comptes titulaire.
- 2011-08-10 : Société à responsabilité limitée ACCESSOIRES AUTOMOBILES DU JURA devient administrateur représenté(e) par REVELUT Emilie nom d'usage : REVELUT.
- 2015-04-09 : Société à responsabilité limitée ACCESSOIRES AUTOMOBILES DU JURA n'est plus administrateur. Société à responsabilité limitée Marco Distribution Moteurs devient administrateur représenté(e) par BAZAN Elias-Marco nom d'usage : BAZAN. ARAGOR devient commissaire aux comptes titulaire. PIGEON Catherine nom d'usage : PIGEON devient commissaire aux comptes suppléant.
- 2019-05-05 : SA à conseil d'administration SA STDC TECHNIQUE DES ETS DUMAS ET COLINOT n'est plus administrateur. CAPE et PEIGNOT devient administrateur. LLDA - L'AUTRE DISTRIBUTION AUTOMOBILE devient administrateur
- 2020-10-22 : BRUTINEL Laurent Edgar Gilles nom d'usage : BRUTINEL devient vice-président. ALLAMAN Yohann Anthony Raphaël nom d'usage : ALLAMAN devient directeur général délégué. BRUTINEL André nom d'usage : BRUTINEL devient directeur général. BRUTINEL André nom d'usage : BRUTINEL devient président du conseil d'administration. BRUTINEL André nom d'usage : BRUTINEL n'est plus directeur général délégué. MAZIERES Michel Louis nom d'usage : MAZIERES n'est plus directeur général. MAZIERES Michel Louis nom d'usage : MAZIERES n'est plus président du conseil d'administration
- 2021-03-04 : TOULOUSE PIECES AUTOS n'est plus administrateur. Société à responsabilité limitée FORMULE PIECES AUTO n'est plus administrateur. Sté par actions simplifiée SOCIETE DE FOURNITURE POUR L'AUTOMOBILE ET LA CARROSSERIE n'est plus administrateur. CAPE et PEIGNOT n'est plus administrateur. Sté par actions simplifiée SFAC DR n'est plus administrateur. Société à responsabilité limitée Marco Distribution Moteurs n'est plus administrateur. FIDUCIAIRE CENTREX n'est plus commissaire aux comptes titulaire. ARAGOR n'est plus commissaire aux comptes titulaire. BRUTINEL Laurent Edgard Gilles nom d'usage : BRUTINEL devient administrateur. BRUTINEL Didier André Francis nom d'usage : BRUTINEL devient administrateur. CREPET Jean-Louis Noël Alain nom d'usage : CREPET devient administrateur. BAZAN Elias-Marco nom d'usage : BAZAN devient administrateur. CAPE Bruno Gaston Léon nom d'usage : CAPE devient administrateur. CAZENAVE Emmanuel Jean Claude nom d'usage : CAZENAVE devient administrateur. PINTEAU Pierre Bruno Gaston nom d'usage : PINTEAU devient administrateur. NOURIGAT Rémi François Marie nom d'usage : NOURIGAT devient administrateur. MAZIERES Valérie Régine nom d'usage : LOVATO devient administrateur. GARREL Hervé Cédric nom d'usage : GARREL devient administrateur. Société à responsabilité limitée ARAGOR AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée SFC AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ASSOCIATIVE GROUP RECHANGE AUTOMOTIVE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ASSOCIATIVE GROUP RECHANGE AUTOMOTIVE |
Sigle de l'unité légale | AGRA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 403243124 00043 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5599 SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 1996-01-01 : lundi 01 janvier 1996 |
Activité principale de l'unité légale | 45.31Z : Commerce de gros d'équipements automobiles |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles |
Division | Commerce d'équipements automobiles |
Activite | Commerce de gros d'équipements automobiles |
Synonyme | vente en gros d'équipements automobile, grossiste d'équipement automobile, vendeur d'équipement automobile, équipement automobile |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ASSOCIATIVE GROUP RECHANGE AUTOMOTIVE- CO
2019 | 50 505 170.00 | 46 158 179.00 |
2018 | 4 346 991.00 | 42 423 600.00 |
2019 | 837 051.00 |
2018 | 837 051.00 |
2019 | 46 158 179.00 |
2018 | 42 423 600.00 |
2019 | 81 597 212.00 |
2018 | 68 878 626.00 |
2019 | 1 568 844.00 |
2018 | 2 452 187.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ASSOCIATIVE GROUP RECHANGE AUTOMOTIVE- vendredi 25 janvier 2008: Modification
Bodacc B n°20080017 publié le 25/01/2008Annonce n° 2645 N° RCS : 403243124 - Dénomination : ASSOCIATIVE GROUP RECHANGE AUTOMOTIVE - forme juridique : S.A. à conseil d'administration - capital : - Administration : ancien administrateur : SOCIETE NOUVELLE AUTO 6 ; Société à responsabilité limitée C.P.A.I. CAVAILLON PIECE AUTOMOBILE ET INDUSTRIELLE devient administrateur représenté(e) par GALLE (Marc). - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 05 juin 2009: Depot des comptes
- vendredi 05 juin 2009: Depot des comptes
- mardi 11 août 2009: Immatriculation
Bodacc A publié le 11/08/2009N° RCS : 403243124 - Dénomination : ASSOCIATIVE GROUP RECHANGE AUTOMOTIVE - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : BRUTINEL André nom d'usage : BRUTINEL André devient administrateur. LACROIX Régis nom d'usage : LACROIX Régis devient commissaire aux comptes suppléant.
- mercredi 12 août 2009: Modification
Bodacc B n°20090153 publié le 12/08/2009Annonce n° 2719 N° RCS : 403243124 - Dénomination : ASSOCIATIVE GROUP RECHANGE AUTOMOTIVE - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : DORIS SA n'est plus administrateur. Société à responsabilité limitée C.P.A.I - CAVAILLON PIECE AUTOMOBILE ET INDUSTRIELLE n'est plus administrateur. Sté par actions simplifiée SFAC DR devient administrateur. - Modification : Modification de l'administration.
- lundi 12 juillet 2010: Depot des comptes
- jeudi 29 juillet 2010: Modification
Bodacc B n°20100145 publié le 29/07/2010Annonce n° 1993 N° RCS : 403243124 - Dénomination : ASSOCIATIVE GROUP RECHANGE AUTOMOTIVE - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : VAN LIEFLAND Régis nom d'usage : VAN LIEFLAND Régis n'est plus commissaire aux comptes titulaire. FIDUCIAIRE CENTREX devient commissaire aux comptes titulaire. - Modification : Modification de l'administration.
- vendredi 24 juin 2011: Depot des comptes
- mercredi 10 août 2011: Modification
Bodacc B n°20110154 publié le 10/08/2011Annonce n° 3068 N° RCS : 403243124 - Dénomination : ASSOCIATIVE GROUP RECHANGE AUTOMOTIVE - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : 732600.00 EUR - Administration : Société à responsabilité limitée ACCESSOIRES AUTOMOBILES DU JURA devient administrateur représenté(e) par REVELUT Emilie nom d'usage : REVELUT. - Modification : Modification du capital. Modification de l'administration.
- mercredi 14 mars 2012: Modification
Bodacc B n°20120052 publié le 14/03/2012Annonce n° 1947 N° RCS : 403243124 - Dénomination : ASSOCIATIVE GROUP RECHANGE AUTOMOTIVE - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : 837051.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- lundi 25 juin 2012: Depot des comptes
- mercredi 27 juin 2012: Modification
Bodacc B n°20120122 publié le 27/06/2012Annonce n° 3034 N° RCS : 403243124 - Dénomination : ASSOCIATIVE GROUP RECHANGE AUTOMOTIVE - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : - Modification : Nouveau siège.
- jeudi 27 juin 2013: Depot des comptes
- lundi 10 novembre 2014: Depot des comptes
- jeudi 09 avril 2015: Modification
Bodacc B n°20150069 publié le 09/04/2015Annonce n° 2581 N° RCS : 403243124 - Dénomination : ASSOCIATIVE GROUP RECHANGE AUTOMOTIVE - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : Société à responsabilité limitée ACCESSOIRES AUTOMOBILES DU JURA n'est plus administrateur. Société à responsabilité limitée Marco Distribution Moteurs devient administrateur représenté(e) par BAZAN Elias-Marco nom d'usage : BAZAN. ARAGOR devient commissaire aux comptes titulaire. PIGEON Catherine nom d'usage : PIGEON devient commissaire aux comptes suppléant. - Modification : Modification de l'administration.
- lundi 09 novembre 2015: Depot des comptes
- lundi 09 novembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 09 novembre 2016: Depot des comptes
- mardi 29 novembre 2016: Depot des comptes
- mercredi 27 décembre 2017: Depot des comptes
- mercredi 27 décembre 2017: Depot des comptes
- jeudi 09 août 2018: Depot des comptes
- jeudi 09 août 2018: Depot des comptes
- dimanche 05 mai 2019: Modification
Bodacc B n°20190087 publié le 05/05/2019Annonce n° 1650 N° RCS : 403243124 - Dénomination : ASSOCIATIVE GROUP RECHANGE AUTOMOTIVE - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : SA à conseil d'administration SA STDC TECHNIQUE DES ETS DUMAS ET COLINOT n'est plus administrateur. CAPE et PEIGNOT devient administrateur. LLDA - L'AUTRE DISTRIBUTION AUTOMOBILE devient administrateur - Modification : Modification de l'administration.
- jeudi 28 novembre 2019: Depot des comptes
- jeudi 28 novembre 2019: Depot des comptes
- jeudi 22 octobre 2020: Modification
Bodacc B n°20200206 publié le 22/10/2020Annonce n° 2758 N° RCS : 403243124 - Dénomination : ASSOCIATIVE GROUP RECHANGE AUTOMOTIVE - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : BRUTINEL Laurent Edgar Gilles nom d'usage : BRUTINEL devient vice-président. ALLAMAN Yohann Anthony Raphaël nom d'usage : ALLAMAN devient directeur général délégué. BRUTINEL André nom d'usage : BRUTINEL devient directeur général. BRUTINEL André nom d'usage : BRUTINEL devient président du conseil d'administration. BRUTINEL André nom d'usage : BRUTINEL n'est plus directeur général délégué. MAZIERES Michel Louis nom d'usage : MAZIERES n'est plus directeur général. MAZIERES Michel Louis nom d'usage : MAZIERES n'est plus président du conseil d'administration - Modification : Modification de l'administration.
- jeudi 04 mars 2021: Modification
Bodacc B n°20210044 publié le 04/03/2021Annonce n° 3036 N° RCS : 403243124 - Dénomination : ASSOCIATIVE GROUP RECHANGE AUTOMOTIVE - forme juridique : Société Anonyme à Conseil d'Administration - capital : - Administration : TOULOUSE PIECES AUTOS n'est plus administrateur. Société à responsabilité limitée FORMULE PIECES AUTO n'est plus administrateur. Sté par actions simplifiée SOCIETE DE FOURNITURE POUR L'AUTOMOBILE ET LA CARROSSERIE n'est plus administrateur. CAPE et PEIGNOT n'est plus administrateur. Sté par actions simplifiée SFAC DR n'est plus administrateur. Société à responsabilité limitée Marco Distribution Moteurs n'est plus administrateur. FIDUCIAIRE CENTREX n'est plus commissaire aux comptes titulaire. ARAGOR n'est plus commissaire aux comptes titulaire. BRUTINEL Laurent Edgard Gilles nom d'usage : BRUTINEL devient administrateur. BRUTINEL Didier André Francis nom d'usage : BRUTINEL devient administrateur. CREPET Jean-Louis Noël Alain nom d'usage : CREPET devient administrateur. BAZAN Elias-Marco nom d'usage : BAZAN devient administrateur. CAPE Bruno Gaston Léon nom d'usage : CAPE devient administrateur. CAZENAVE Emmanuel Jean Claude nom d'usage : CAZENAVE devient administrateur. PINTEAU Pierre Bruno Gaston nom d'usage : PINTEAU devient administrateur. NOURIGAT Rémi François Marie nom d'usage : NOURIGAT devient administrateur. MAZIERES Valérie Régine nom d'usage : LOVATO devient administrateur. GARREL Hervé Cédric nom d'usage : GARREL devient administrateur. Société à responsabilité limitée ARAGOR AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée SFC AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire - Modification : Modification de l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ASSOCIATIVE GROUP RECHANGE AUTOMOTIVE- jeudi 09 avril 2009 : Fermé
260 RUE JEAN CHAZY 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
RTE DE LA LUYE 05000 GAP - samedi 30 juin 2012 : Fermé
51 AV FRANKLIN ROOSEVELT 69150 DECINES-CHARPIEU - mercredi 01 février 2012 : Ouvert
6 AV LIONEL TERRAY 69330 MEYZIEU - lundi 03 avril 2017 : Ouvert
99 AV LOUIS ROCHE 92230 GENNEVILLIERS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ASSOCIATIVE GROUP RECHANGE AUTOMOTIVE- CONTIOS JEROME : LD LE MAS MAZERAC 46340 DEGAGNAC
- APS AUTOMATIVE PRODUCTS SOLUTIONS-GERMANY GMBH : SCHUCKERSTRASSE 4
- AUTIJA FRANCE : LA BATE 91160 BALLAINVILLIERS
- AUTOPARTS CITY : 42 RTE NATIONALE 10 78310 COIGNIERES
- BEZIERS PIECES AUTO : 2 PL EMILE AIN 34500 BEZIERS
- DISTRILUB GROUP OUEST : GRAND BOIS 47330 CASTILLONNES
- ETS MORI : 19 AV VICTOR HUGO 13100 AIX-EN-PROVENCE
- EXCOMAROC : 39 AV LALLA YACOUT
- G2A : 2 RTE DE L HOMMELAIS 49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU
- H-CAR : 2 RUE DE LA FORET 95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORET
- INNOVATIO DISTRIBUTION : 50 CHE DES GRANDS CHAMPS 71850 CHARNAY-LES-MACON
- LAON FREINAGE : RUE CHARLES QUINT 02840 EPPES
- OMCN S.P.A. : VIA DIVISIONE TRIDENTINA 23
- PNEUS 113 : 1404 AV DE TOULOUSE 33140 CADAUJAC
- SAS ENALDO : 177 RUE VICTOR HUGO 60280 MARGNY-LES-COMPIEGNE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ASSOCIATIVE GROUP RECHANGE AUTOMOTIVE- ARCO ISABELLE : 33 RUE DE LA GARE 69330 PUSIGNAN
- BRUNO CHRISTELLE : 25 RUE DES MARGUERITES 69330 MEYZIEU
- SAHUC JULIEN DAVID : 8 ROUTE NATIONALE 69330 JONAGE
- SAINTE-MARIE DENIS : 49 RUE MARCEL GIRARDIN 69330 MEYZIEU
- SARKISSIAN ARTHUR : 40 RUE VOLTAIRE 69330 MEYZIEU
- SHIBABA FLORA : 17 RUE DU BOURBONNAIS 69330 MEYZIEU
- TANGUY GAELLE : 13 RUE MARCEL DESPLACES 69330 MEYZIEU
- BAGAN PYRAMIDE : 87 AV DE LA LIBERATION 69330 MEYZIEU
- CHEZ LES GARCONS : 52 AV DE VERDUN 69330 MEYZIEU
- CTE OEUVRES SOCIALES PERSONNELS TERRITOR : PL DE L EUROPE 69330 MEYZIEU
- DOT SHARK : 40 RUE GUILLAUME APOLLINAIRE 69330 MEYZIEU
- MAISON DE L'OUTRE-MER LYON AUVERGNE RHONE-ALPES : 27 RUE DU MONTOUT 69330 MEYZIEU
- MATUMAINI : 63 RUE JEAN COLLET 69330 MEYZIEU
- SCI BELUGA : 5 AV LIONEL TERRAY 69330 MEYZIEU
- SCI PHILNAD : 17 ALL JOANNES GONON 69330 MEYZIEU
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ASSOCIATIVE GROUP RECHANGE AUTOMOTIVERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives