D.S.L
Présentation générale de D.S.L
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société D.S.L et ses dirigeants.
Immatriculation
La société D.S.L est situé au 36 RUE MARTYRS DE LA RESISTANCE 42800 RIVE-DE-GIER
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 23 mai 1996 et qui est immatriculée sous le numéro 407556646 au greffe de SAINT-ETIENNE
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 38 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.31Z ( Travaux de plâtrerie)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux de plâtrerie
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.31Z (Travaux de plâtrerie), les activités sont :
- - la mise en uvre dans des bâtiments ou d'autres projets de construction de plâtre, de staff ou de stuc pour enduits intérieurs et extérieurs, y compris les matériaux de lattage associés
- - la pose de plaques de plâtre
Chiffre d’affaire
D.S.L à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 8 067 393.00 € pour un résultat de 1 357 198.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
D.S.L est du ressort du greffe de SAINT-ETIENNE dont les coordonnées postales sont 36 RUE DE LA RESISTANCE 42006 ST ETIENNE CEDEX 1
Le greffe peut être appelé au 0477439797 aux horaires suivants : Du lundi au jeudi : 9H00 à 12H00 et 13H00-16H00
Vendredi : 9H00 à 13H00
et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintetienne.fr
TVA intracommunautaire
Si D.S.L est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR82407556646
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à D.S.L de part son activité de 43.31Z ( Travaux de plâtrerie) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (48.1% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (42.3% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (4.6% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.7% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société D.S.L
- 2008-09-26 : Président de la société : BOUGUERRA Abdelhalime. Commissaire aux comptes titulaire : AXENS AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : GIBERT Marc.
- 2014-08-05 : Commissaire aux comptes titulaire : AXENS AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : GIBERT Marc Président : DSL INVESTISSEMENT en fonction le 28 Juillet 2014
- 2020-09-22 : GIBERT Marc nom d'usage : GIBERT n'est plus commissaire aux comptes suppléant
- 2021-06-20 : Sté par actions simplifiée HDSL devient président. Sté par actions simplifiée DSL INVESTISSEMENT n'est plus président
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société D.S.L et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | D.S.L |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 407556646 00047 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1996-05-23 : jeudi 23 mai 1996 |
Activité principale de l'unité légale | 43.31Z : Travaux de plâtrerie |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Travaux de finition |
Activite | Travaux de plâtrerie |
Synonyme | plâtrier, plâtrerie |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de D.S.L- CO
2020 | 3 995 300.00 | 3 565 398.00 |
2019 | 429 902.00 |
2020 | 38 000.00 |
2019 |
2020 | 989 297.00 |
2019 |
2020 | 3 565 398.00 |
2019 |
2020 | 8 067 393.00 | 8 067 393.00 |
2019 |
2020 | 1 357 198.00 |
2019 |
2020 | 989 297.00 |
2019 |
2020 | 2 168 230.00 |
2019 | 2 168 230.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société D.S.L- dimanche 03 août 2008: Depot des comptes
- vendredi 26 septembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080174 publié le 26/09/2008Annonce n° 1362 N° RCS : 407556646 - Dénomination : DSL platrerie peinture papiers peints isolations rava- lement de facade ; reinsertion de population en difficulte achat vente de produits se rapportant a l'activité ci-dessus toutes activités de plomberie, de zinguerie, de couverture, de chauffage en general. Achat, vente négoce de tous produits s'y rapportant. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 38000.00 EUR - Administration : Président de la société : BOUGUERRA Abdelhalime. Commissaire aux comptes titulaire : AXENS AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : GIBERT Marc. - Modification : Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
- jeudi 30 juillet 2009: Depot des comptes
- vendredi 13 août 2010: Depot des comptes
- lundi 01 août 2011: Depot des comptes
- mardi 14 août 2012: Depot des comptes
- vendredi 02 août 2013: Depot des comptes
- jeudi 31 juillet 2014: Depot des comptes
- mardi 05 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140148 publié le 05/08/2014Annonce n° 605 N° RCS : 407556646 - Dénomination : DSL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : AXENS AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : GIBERT Marc Président : DSL INVESTISSEMENT en fonction le 28 Juillet 2014 - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant.
- jeudi 30 juillet 2015: Depot des comptes
- mardi 23 août 2016: Depot des comptes
- samedi 05 août 2017: Depot des comptes
- jeudi 19 juillet 2018: Depot des comptes
- vendredi 16 août 2019: Depot des comptes
- mardi 22 septembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200184 publié le 22/09/2020Annonce n° 1643 N° RCS : 407556646 - Dénomination : DSL - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : GIBERT Marc nom d'usage : GIBERT n'est plus commissaire aux comptes suppléant - Modification : Modification de l'administration.
- jeudi 10 juin 2021: Depot des comptes
- dimanche 20 juin 2021: Modification
Bodacc B n°20210119 publié le 20/06/2021Annonce n° 804 N° RCS : 407556646 - Dénomination : DSL - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : Sté par actions simplifiée HDSL devient président. Sté par actions simplifiée DSL INVESTISSEMENT n'est plus président - Modification : Modification de l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société D.S.L- mercredi 31 décembre 1997 : Fermé
1 RUE DE LA REPUBLIQUE 42800 RIVE-DE-GIER - mardi 17 juin 2008 : Fermé
10 RUE DU BEARN 42800 RIVE-DE-GIER - mercredi 01 janvier 2014 : Fermé
51 RUE DES MARTYRS DE LA RESISTAN 42800 SAINT-JOSEPH - mercredi 01 janvier 2014 : Ouvert
36 RUE MARTYRS DE LA RESISTANCE 42800 RIVE-DE-GIER
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société D.S.L- ABID KAMEL : 14 RUE FRANCOIS TRUFFAUT 26200 MONTELIMAR
- BAYRAKTAR ALI : 14 CRS EDOUARD VAILLANT 33300 BORDEAUX
- CHRETIER JEROME : 210 CHE SAINT VINCENT CAMPAGNEL'APIE 83570 CARCES
- DA SILVA OLIVEIRA CLOTILDE : 111 RTE DE LA MARZELLE 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
- DELSARTE BRUNO : 2 PL GAY LUSSAC 59300 VALENCIENNES
- GHIGHEANA DANIEL : 298 RTE DE GENAS 69500 BRON
- RINAGEL SERGE : 2 RUE DES CHASSEURS 67370 WIWERSHEIM
- B.C.D. PLATRERIE : 5 IMPASSE DE BARRASQUIT 40130 CAPBRETON
- BATIDECO : 3 BD DE CLAIRFONT BAT. H 66350 TOULOUGES
- FRANCIGNY RENOVATION : 2 FOUVILLE 28190 PONTGOUIN
- GRT PLATRERIE : 14 RTE DE LA COLLINE 74100 VETRAZ-MONTHOUX
- PLAFOND STYLE : 250 LA MAILLERE 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
- PROSURTOUT : 5 RUE DU GENERAL LECLERC 67120 MOLSHEIM
- SASU AMRI : 57 PL MARTYRS DE LA RESISTANCE 34400 LUNEL
- TECHNO RENOV : CHE DES LAVANDES 13600 LA CIOTAT
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société D.S.L- BOURLIOUX VALERIE : 13 RUE BENOIT BOUCHE 42800 RIVE-DE-GIER
- BRETTE FLORIAN : 322 RUE DU HAMEAU DE LA GRANGE 42800 CHATEAUNEUF
- DAYET JULIEN : 2597 CHE DE SENEVAS 42800 SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ
- PANEL ALEXIS : 12 IMP DU CRET MULETIER 42800 SAINT-JOSEPH
- RAVACHOL CLAUDETTE : 119 RUE DES CEDRES 42800 GENILAC
- ASSOC CULTURELLE FRANCO TURQUE : 8 RUE PETRUS RICHARME 42800 RIVE-DE-GIER
- ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA CHAPELLE DE CHAGNEUX : 6 RTE DU BOIS DES ALOUETTES 42800 SAINT-JOSEPH
- CLAP : 45 CHE POMPEY 42800 GENILAC
- FAR SOLAIRE : 36 RUE MARTYRS DE LA RESISTANCE 42800 RIVE-DE-GIER
- GAEC DU GRAND PRE : 132 LE GRAND PRE 42800 GENILAC
- INGRAO : 18 RUE DU BEARN 42800 RIVE-DE-GIER
- LES GAZELLES EN BASKETS : 21 RTE DE GRAVENAND 42800 RIVE-DE-GIER
- LES PRAIRIES DU ROCK : 2 CHE DU TREMOLIN 42800 SAINT-MARTIN-LA-PLAINE
- S.H.A. ENERGIES : 83 RUE EMILE ZOLA 42800 RIVE-DE-GIER
- SCI LVL IMMOBILIER : 3 IMP DU GRAND PUITS 42800 RIVE-DE-GIER
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société D.S.LRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives