AMG PROPRETE
Présentation générale de AMG PROPRETE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société AMG PROPRETE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société AMG PROPRETE est situé au 55 RUE DE L UNIVERSITE 93160 NOISY-LE-GRAND
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le lundi 22 juillet 1996 et qui est immatriculée sous le numéro 408453926 au greffe de BOBIGNY
Elle emploie avec 250 à 499 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 250 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 81.21Z ( Nettoyage courant des bâtiments)
L'activité déclarée au greffe est : Nettoyage courant des bâtiments
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 81.21Z (Nettoyage courant des bâtiments), les activités sont :
- - autres locaux à usage commercial et professionnel et les immeubles à appartements
- - bâtiments publics
- - bureaux
- - Ces activités comprennent principalement le nettoyage intérieur, même si elles peuvent inclure le nettoyage des espaces extérieurs associés tels que les vitres ou les couloirs.
- - le nettoyage courant (non spécialisé) de tous types de bâtiments tels que :
- - magasins
- - maisons ou appartements
- - usines
Mais exclus
- - les activités de nettoyage spécialisé, telles que le nettoyage des vitres, le ramonage des cheminées et le nettoyage des âtres, des fourneaux, des incinérateurs, des chaudières, des gaines de ventilation et des dispositifs d'évacuation des fumées (cf
Chiffre d’affaire
AMG PROPRETE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 12 611 101.00 € pour un résultat de 143 031.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 250 à 499 salariés
Greffe
AMG PROPRETE est du ressort du greffe de BOBIGNY dont les coordonnées postales sont 1-13 RUE MICHEL DE L'HOSPITAL 93008 BOBIGNY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr
TVA intracommunautaire
Si AMG PROPRETE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR75408453926
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à AMG PROPRETE de part son activité de 81.21Z ( Nettoyage courant des bâtiments) sont :
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (96.8% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société AMG PROPRETE
- 2009-08-05 : Gérant : DA COSTA José Antonio Gérant : GOMES Abilio Fernando Fernandes Commissaire aux comptes suppléant : LEBLANC Philippe en fonction le 28 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 28 Juillet 2009
- 2011-05-22 : Gérant : DA COSTA José Antonio modification le 13 Mai 2011 Commissaire aux comptes suppléant : LEBLANC Philippe en fonction le 28 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 28 Juillet 2009
- 2011-10-25 : Président : DA COSTA José Antonio modification le 17 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : LEBLANC Philippe en fonction le 28 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 28 Juillet 2009 Directeur général : DESTRUMELLE Rémi en fonction le 17 Octobre 2011
- 2014-10-28 : Président : DA COSTA José Antonio modification le 17 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : LEBLANC Philippe en fonction le 28 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 28 Juillet 2009 Directeur général : DESTRUMELLE Rémi en fonction le 17 Octobre 2011 Directeur général : EDOUARD Yann en fonction le 20 Octobre 2014
- 2014-11-21 : Président : DA COSTA José Antonio modification le 17 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : LEBLANC Philippe en fonction le 28 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 28 Juillet 2009 Directeur général : EDOUARD Yann en fonction le 20 Octobre 2014
- 2015-01-27 : Président : DA COSTA José Antonio modification le 17 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : LEBLANC Philippe en fonction le 28 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 28 Juillet 2009 Directeur général : EDOUARD Yann en fonction le 20 Octobre 2014 Vice-président : DA COSTA Bruno en fonction le 19 Janvier 2015
- 2015-11-20 : Commissaire aux comptes suppléant : LEBLANC Philippe en fonction le 28 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 28 Juillet 2009 Directeur général : EDOUARD Yann en fonction le 20 Octobre 2014 Vice-président : DA COSTA Bruno en fonction le 19 Janvier 2015 Président : JMB GESTION en fonction le 13 Novembre 2015
- 2016-08-02 : Commissaire aux comptes suppléant : LEBLANC Philippe en fonction le 28 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 28 Juillet 2009 Directeur général : EDOUARD Yann modification le 28 Juillet 2016 Président : JMB GESTION en fonction le 13 Novembre 2015
- 2017-09-05 : Commissaire aux comptes suppléant : LEBLANC Philippe en fonction le 27 Mars 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 27 Mars 2017 ; Président : JMB GESTION en fonction le 27 Mars 2017
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société AMG PROPRETE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | AMG PROPRETE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 408453926 00086 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1996-07-22 : lundi 22 juillet 1996 |
Activité principale de l'unité légale | 81.21Z : Nettoyage courant des bâtiments |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 32 avec 250 à 499 salariés |
Activité | |
Section | Activités de services administratifs et de soutien |
Sous section | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager |
Division | Activités de nettoyage |
Activite | Nettoyage courant des bâtiments |
Synonyme | société de nettoyage, entreprise de nettoyage, femme de ménage, technicien de surface |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de AMG PROPRETE- CO
2019 | 4 000 366.00 | 3 757 254.00 |
2018 | 243 112.00 | 3 196 537.00 |
2019 | 250 000.00 |
2018 | 250 000.00 |
2019 | 8 555.00 |
2018 | 6 054.00 |
2019 | 3 757 254.00 |
2018 | 3 196 537.00 |
2019 | 12 611 101.00 | 12 611 101.00 |
2018 | 12 125 764.00 |
2019 | 143 031.00 |
2018 | 32 865.00 |
2019 | 8 555.00 |
2018 | 6 054.00 |
2019 | 3 284 167.00 |
2018 | 3 284 167.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société AMG PROPRETE- mercredi 23 janvier 2008: Depot des comptes
- mardi 29 juillet 2008: Depot des comptes
- mercredi 05 août 2009: Modification
Bodacc B n°20090148 publié le 05/08/2009Annonce n° 2219 N° RCS : 408453926 - Dénomination : A M G PROPRETE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : DA COSTA José Antonio Gérant : GOMES Abilio Fernando Fernandes Commissaire aux comptes suppléant : LEBLANC Philippe en fonction le 28 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 28 Juillet 2009 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 12 août 2009: Depot des comptes
- mardi 10 août 2010: Modification
Bodacc B n°20100153 publié le 10/08/2010Annonce n° 1904 N° RCS : 408453926 - Dénomination : A M G PROPRETE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 100000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- samedi 04 septembre 2010: Depot des comptes
- dimanche 22 mai 2011: Modification
Bodacc B n°20110100 publié le 22/05/2011Annonce n° 1219 N° RCS : 408453926 - Dénomination : A M G PROPRETE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : DA COSTA José Antonio modification le 13 Mai 2011 Commissaire aux comptes suppléant : LEBLANC Philippe en fonction le 28 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 28 Juillet 2009 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 12 juillet 2011: Depot des comptes
- mardi 25 octobre 2011: Modification
Bodacc B n°20110207 publié le 25/10/2011Annonce n° 2035 N° RCS : 408453926 - Dénomination : A M G PROPRETE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : DA COSTA José Antonio modification le 17 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : LEBLANC Philippe en fonction le 28 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 28 Juillet 2009 Directeur général : DESTRUMELLE Rémi en fonction le 17 Octobre 2011 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- vendredi 20 juillet 2012: Depot des comptes
- vendredi 02 août 2013: Depot des comptes
- vendredi 25 juillet 2014: Depot des comptes
- mardi 28 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140207 publié le 28/10/2014Annonce n° 2838 N° RCS : 408453926 - Dénomination : A M G PROPRETE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : DA COSTA José Antonio modification le 17 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : LEBLANC Philippe en fonction le 28 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 28 Juillet 2009 Directeur général : DESTRUMELLE Rémi en fonction le 17 Octobre 2011 Directeur général : EDOUARD Yann en fonction le 20 Octobre 2014 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 21 novembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140224 publié le 21/11/2014Annonce n° 2537 N° RCS : 408453926 - Dénomination : A M G PROPRETE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : DA COSTA José Antonio modification le 17 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : LEBLANC Philippe en fonction le 28 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 28 Juillet 2009 Directeur général : EDOUARD Yann en fonction le 20 Octobre 2014 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 27 janvier 2015: Modification
Bodacc B n°20150018 publié le 27/01/2015Annonce n° 2360 N° RCS : 408453926 - Dénomination : A M G PROPRETE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : DA COSTA José Antonio modification le 17 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : LEBLANC Philippe en fonction le 28 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 28 Juillet 2009 Directeur général : EDOUARD Yann en fonction le 20 Octobre 2014 Vice-président : DA COSTA Bruno en fonction le 19 Janvier 2015 - Modification : Modification de représentant.
- samedi 18 juillet 2015: Depot des comptes
- vendredi 20 novembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150224 publié le 20/11/2015Annonce n° 1693 N° RCS : 408453926 - Dénomination : A M G PROPRETE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 250000.00 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : LEBLANC Philippe en fonction le 28 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 28 Juillet 2009 Directeur général : EDOUARD Yann en fonction le 20 Octobre 2014 Vice-président : DA COSTA Bruno en fonction le 19 Janvier 2015 Président : JMB GESTION en fonction le 13 Novembre 2015 - Modification : Modification du capital. Modification de représentant..
- mercredi 29 juin 2016: Depot des comptes
- mardi 02 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160150 publié le 02/08/2016Annonce n° 1140 N° RCS : 408453926 - Dénomination : A M G PROPRETE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : LEBLANC Philippe en fonction le 28 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 28 Juillet 2009 Directeur général : EDOUARD Yann modification le 28 Juillet 2016 Président : JMB GESTION en fonction le 13 Novembre 2015 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 30 mars 2017: Modification
Bodacc B n°20170063 publié le 30/03/2017Annonce n° 1905 N° RCS : 408453926 - Dénomination : A M G PROPRETE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège..
- mardi 01 août 2017: Depot des comptes
- mardi 05 septembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170169 publié le 05/09/2017Annonce n° 1291 N° RCS : 408453926 - Dénomination : A M G PROPRETE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : LEBLANC Philippe en fonction le 27 Mars 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 27 Mars 2017 ; Président : JMB GESTION en fonction le 27 Mars 2017 - Modification : Modification de représentant..
- mercredi 11 juillet 2018: Depot des comptes
- mercredi 13 novembre 2019: Depot des comptes
- mardi 09 juin 2020: Modification
Bodacc B n°20200110 publié le 09/06/2020Annonce n° 2472 N° RCS : 408453926 - Dénomination : A M G PROPRETE Activités et prestations relevant du domaine du nettoyage et de l'entretien des locaux et des espaces verts, destinés aux personnes morales et physiques des secteurs publics et privés agencement, installation et toutes prestations S'y rapportant. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : transfert du siège social.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société AMG PROPRETE- dimanche 01 mars 1998 : Fermé
60 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8 - mardi 01 avril 2003 : Fermé
12 RUE DE ROUEN 75019 PARIS 19 - samedi 01 janvier 2005 : Fermé
7 RUE SADI CARNOT 77124 VILLENOY - lundi 24 avril 2006 : Fermé
14 AV PASTEUR 93100 MONTREUIL - lundi 20 mars 2017 : Fermé
19 RUE DU BOIS GALON 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS - vendredi 19 février 2016 : Ouvert
7 PL DE L HOTEL DE VILLE 93600 AULNAY-SOUS-BOIS - jeudi 02 janvier 2020 : Fermé
3 RUE SANCHO PANCA 93160 NOISY-LE-GRAND - jeudi 02 janvier 2020 : Ouvert
55 RUE DE L UNIVERSITE 93160 NOISY-LE-GRAND
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société AMG PROPRETE- ARAUJO DA SILVA PEDRO : 94 RTE DES TERROIRS 33710 TEUILLAC
- CONTURIE JULIE : 3 PL DE LA HALLE 63118 CEBAZAT
- COOMBS-HUMPHREYS GARETH ROBERT : LA BRETAUDIERE 03320 COULEUVRE
- DEVINE HENRY : RUE SAINT AUBIN 16140 AIGRE
- DUBREUIL RENE : 112 RUE JEAN JAURES 62149 CUINCHY
- JOURNADE GUILLAUME : 2 CHE DE FORT TERRE 17290 THAIRE
- MOREIRA MARIA JOSE : 21 RUE DU MENEZ 29120 COMBRIT
- RENARD ZINO : PL DE L HOTEL DE VILLE 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
- SUIVING MOISE : 37 RUE DE LA CROIX BLANCHE 18600 SANCOINS
- TCHATCHOUA YOUTCHI ELIANE : 271 CHE DES RAISSES 74330 CHOISY
- ALLIANCE PLUS : 5 RUE DES GERANIUMS 67310 WASSELONNE
- BRICORENOV MULTI-SERVICES : 6 AV CUVERVILLE 06100 NICE
- CHARTRES SERVICES : 5 RUE LOUIS PASTEUR 28630 LE COUDRAY
- LAVAGE 63 : LD MARETTE 63290 PASLIERES
- LOCAUX NETS : 264 RUE DES SABLES DE SARY 45770 SARAN
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société AMG PROPRETE- BASSINOT VALENTIN : 18 AV EMILE COSSONNEAU 93160 NOISY-LE-GRAND
- BOURDON FRANCK : 81 AV EMILE COSSONNEAU 93160 NOISY-LE-GRAND
- DOS SANTOS LIBREIRO MARIO : 13 RUE DE LA CROIX BICHE 93160 NOISY-LE-GRAND
- KEDZIERSKA MARIA KAROLINA : 47 RUE RENE NAVIER 93160 NOISY-LE-GRAND
- SAUVOUX PIERRE : 13 VIEUX CHEMIN DE GOURNAY 93160 NOISY-LE-GRAND
- SIDIBE ADAMA : 10 MAIL VICTOR JARRA 93160 NOISY-LE-GRAND
- AIR MAX VPS : 7 ALL DES PERFORMANCES 93160 NOISY-LE-GRAND
- ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE INTERNATIONAL : 1 ALL CHRISTOPHE COLOMB 93160 NOISY-LE-GRAND
- ATELIER TOTEM : 410 CLOS DE LA COURTINE 93160 NOISY-LE-GRAND
- CIEL BLEU : 15 RUE DE L UNIVERSITE 93160 NOISY-LE-GRAND
- ETHIC SYNDIC : 409 PL GUSTAVE COURBET 93160 NOISY-LE-GRAND
- G P RENOV : 52 RUE DE LA CHAPELLE 93160 NOISY-LE-GRAND
- SEFA EVENT : 14 PL GEORGES POMPIDOU 93160 NOISY-LE-GRAND
- STEF BAT : 15 RUE DES HALLES 93160 NOISY-LE-GRAND
- TECA PRINT FRANCE : 10 RUE DU BALLON 93160 NOISY-LE-GRAND
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société AMG PROPRETERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives