SARL SULLY FORMATION
Présentation générale de SARL SULLY FORMATION
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SARL SULLY FORMATION et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SARL SULLY FORMATION est situé au 52 RUE AUGUSTE BLANQUI 13006 MARSEILLE 6
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 01 juin 1996 et qui est immatriculée sous le numéro 408560118 au greffe de MARSEILLE
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 85.59A ( Formation continue d'adultes)
L'activité déclarée au greffe est : Formation continue d'adultes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 85.59A (Formation continue d'adultes), les activités sont :
- - la formation interne des administrations publiques
- - la formation professionnelle destinée à des adultes entrés dans la vie active
Mais exclus
- - l'alphabétisation des adultes (cf85.20Z)
- - l'enseignement secondaire général (cf85.31Z)
- - l'enseignement secondaire technique ou professionnel (cf85.32Z)
- - l'enseignement supérieur (cf85.4)
Chiffre d’affaire
SARL SULLY FORMATION à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
SARL SULLY FORMATION est du ressort du greffe de MARSEILLE dont les coordonnées postales sont 2 RUE EMILE POLLAK 13291 MARSEILLE CEDEX 06
Le greffe peut être appelé au 0491547040 aux horaires suivants : - du lundi au Jeudi de 08 h 20 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00. Le vendredi de 08 h 20 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 15 h 30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-marseille.fr
TVA intracommunautaire
Si SARL SULLY FORMATION est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR06408560118
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SARL SULLY FORMATION de part son activité de 85.59A ( Formation continue d'adultes) sont :
- 01516 : Organismes de formation (46.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (10.1% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (1.9% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (40.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SARL SULLY FORMATION
- 2015-04-01 : Gérant : CHASSAGNY HENRI PIERRE RICHARD Gérant : RIOTTE Patricia en fonction le 24 Mars 2015
- 2016-01-03 : Gérant : RIOTTE Patricia en fonction le 24 Mars 2015
- 2016-05-29 : Gérant : RIOTTE Patricia en fonction le 24 Mars 2015 Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE EXPERTS CONSULTANTS en fonction le 25 Mai 2016 Commissaire aux comptes titulaire : OMEGA+ CONSULTANTS en fonction le 25 Mai 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SARL SULLY FORMATION et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SARL SULLY FORMATION |
Dénomination usuelle de l'unité légale | SULLY FORMATION |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 408560118 00015 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1996-06-01 : samedi 01 juin 1996 |
Activité principale de l'unité légale | 85.59A : Formation continue d'adultes |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Enseignement |
Sous section | Enseignement |
Division | Autres activités d'enseignement |
Activite | Formation continue d'adultes |
Synonyme | formation continue |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SARL SULLY FORMATIONIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SARL SULLY FORMATION- jeudi 24 avril 2008: Depot des comptes
- vendredi 31 juillet 2009: Depot des comptes
- lundi 21 février 2011: Depot des comptes
- lundi 16 mai 2011: Depot des comptes
- jeudi 26 avril 2012: Depot des comptes
- mardi 21 mai 2013: Depot des comptes
- samedi 05 juillet 2014: Depot des comptes
- mercredi 01 avril 2015: Modification
Bodacc B n°20150064 publié le 01/04/2015Annonce n° 172 N° RCS : 408560118 - Dénomination : SARL SULLY FORMATION - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : CHASSAGNY HENRI PIERRE RICHARD Gérant : RIOTTE Patricia en fonction le 24 Mars 2015 - Modification : Modification de représentant.
- samedi 07 novembre 2015: Depot des comptes
- dimanche 03 janvier 2016: Modification
Bodacc B n°20160001 publié le 03/01/2016Annonce n° 83 N° RCS : 408560118 - Dénomination : SARL SULLY FORMATION - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : RIOTTE Patricia en fonction le 24 Mars 2015 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 12 mai 2016: Depot des comptes
- dimanche 29 mai 2016: Modification
Bodacc B n°20160105 publié le 29/05/2016Annonce n° 221 N° RCS : 408560118 - Dénomination : SARL SULLY FORMATION - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : RIOTTE Patricia en fonction le 24 Mars 2015 Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE EXPERTS CONSULTANTS en fonction le 25 Mai 2016 Commissaire aux comptes titulaire : OMEGA+ CONSULTANTS en fonction le 25 Mai 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 11 mai 2017: Depot des comptes
- mardi 15 mai 2018: Depot des comptes
- mercredi 31 juillet 2019: Modification
Bodacc B n°20190146 publié le 31/07/2019Annonce n° 138 N° RCS : 408560118 - Dénomination : SARL SULLY FORMATION la formation professionnelle Intiale la formation en alternance la formation continue des salariés la formation en apprentissage les formations dispensées dans le cadre des conventions avec l'état, les collectivités territoriales ainsi qu'avec tout organisme concourant même partiellement à son objet. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité.
- mardi 03 septembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SARL SULLY FORMATION- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
52 RUE AUGUSTE BLANQUI 13006 MARSEILLE 6
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SARL SULLY FORMATION- AUSSEL YANICK : 6 RUE DE LA BALMETTE 74230 THONES
- CABALLERO KATIA : LA CIGOGNE 03210 GIPCY
- NALEM WILFRIED : 105 RUE DE LA REPUBLIQUE 97400 SAINT-DENIS
- PLAZENET JEAN-LUC : 5 CHE DU LAVOIR 63122 SAINT-GENES-CHAMPANELLE
- TWAROG MATEUSZ : 37 ALL DU SUCHOT 21800 QUETIGNY
- VIALARD ANNIE : 4 RUE RAOUL FOLLEREAU 51420 BERRU
- ASS GESTION IMMOBILIERE CTRE FORMATION : 74 RUE NATIONALE 45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
- AZUR FORMATIONS SECURITE COMPETENCES PROFESSIONNELLES : AV MAURICE GROLLIER 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
- C3 INSTITUTE : 101 RUE DE LA FONTAINE GRELOT 92160 ANTONY
- DSH42.COM : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- FRONTIGNAN ASSISTANCE INFORMATIQUE : 17 AV DU MUSCAT 34110 FRONTIGNAN
- GAME ACADEMY : 135 RUE CLAUDE ANDRE PAQUELIN 84000 AVIGNON
- LE GOUT DU BONHEUR : 10 RUE PIERRE BROSSOLETTE 13200 ARLES
- PRO'FORMANCE : 19 RUE DU DOME 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- SAINT MARTIN SCHOOL : CUL DE SAC 97150 SAINT MARTIN
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SARL SULLY FORMATION- DUPIRE FRANCK : 24 AV DE TOULON 13006 MARSEILLE 6
- KACIMI PHILIPPE : 7 RUE DE GENES 13006 MARSEILLE 6
- PARACK FRANCE : 24 AV DU PRADO 13006 MARSEILLE 6
- ROLLIN SANDRINE : 64 RUE DE LA MARTINIQUE 13006 MARSEILLE 6
- ARNAST : 187 RUE DE ROME 13006 MARSEILLE 6
- BENHEF : 136 PL ESTRANGIN PASTRE 13006 MARSEILLE 6
- CELISE : 41 BD VINCENT DELPUECH 13006 MARSEILLE 6
- COPRO 238 RUE PARADIS : 238 RUE PARADIS 13006 MARSEILLE 6
- LES MINOTS ASSOCIES : 12 RUE JULES MOULET 13006 MARSEILLE 6
- LYCEUM CLUB INTERNATIONAL DE MARSEILLE : 114 RUE SYLVABELLE 13006 MARSEILLE 6
- MAENA : 60 BD VAUBAN 13006 MARSEILLE 6
- SCDF TILIACOS JEAN ET HABBI ABDELKRIM : 121 RUE DE LODI 13006 MARSEILLE 6
- SCI DE FONTSEGUGNE : 5 RUE MONTEVIDEO 13006 MARSEILLE 6
- SCI SYGIL : 5 RUE DE FRIEDLAND 13006 MARSEILLE 6
- SCP RAMOS PAUL ET ISNARD ALAIN : 3 PL FELIX BARET 13006 MARSEILLE 6
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SARL SULLY FORMATIONRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives