LOR PATRIMOINE
Présentation générale de LOR PATRIMOINE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LOR PATRIMOINE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LOR PATRIMOINE est situé au 23 AV MATIGNON 75008 PARIS 8
C'est une grande entreprise qui a été crée le dimanche 01 septembre 1996 et qui est immatriculée sous le numéro 408977379 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 53 035 200,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 41.10C ( Promotion immobilière d'autres bâtiments)
L'activité déclarée au greffe est : Promotion immobilière d'autres bâtiments
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 41.10C (Promotion immobilière d'autres bâtiments), les activités sont :
- - bâtiments aéroportuaires
- - bâtiments destinés à abriter des activités de production industrielle, par exemple usines, ateliers, usines d'assemblage, etc.
- - bâtiments religieux
- - entrepôts
- - hôpitaux, écoles
- - hôtels magasins, centres commerciaux, restaurants
- - la promotion immobilière de tous types de bâtiments non résidentiels exceptés les bâtiments destinés à l'usage de bureaux :
- - parkings couverts et souterrains
- - salles de sport
Mais exclus
- - la promotion immobilière d'infrastructures hors bâtiments (cf42)
Chiffre d’affaire
LOR PATRIMOINE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -522.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
LOR PATRIMOINE est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si LOR PATRIMOINE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR04408977379
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LOR PATRIMOINE de part son activité de 41.10C ( Promotion immobilière d'autres bâtiments) sont :
- 01512 : Promotion construction (32.2% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (26% des salariés)
- 01527 : Immobilier (8% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (6.1% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (5.5% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (2.8% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.3% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (1.2% des salariés)
- 00087 : Industries de carrières et de matériaux ouvriers (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (16% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- de la croix de castries, henri
- de la croix de castries, henri ;
- dubois, patrice,
- frotiee, patrick,
- garland, philippe
- georghiou, jean-christophe
- harlin, gérald
- limongi, armand,
- saillard, jean-paul,
- taillardat, olivier
Les modifications survenues dans l'administration de la société LOR PATRIMOINE
- 2011-06-09 : modification du Président du comité de direction Saillard, Jean-Paul, nomination du Membre du comité de direction : Limongi, Armand, nomination du Membre du comité de direction : Dubois, Patrice
- 2011-06-09 : Président du comité de direction partant : Saillard, Jean-Paul, nomination du Président du comité de direction : Harlin, Gérald
- 2012-06-01 : Membre du comité de direction partant : Dubois, Patrice, nomination du Membre du comité de direction : Garland, Philippe
- 2014-08-15 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Frotiee, Patrick, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Georghiou, Jean-Christophe
- 2015-06-05 : Membre du comité de direction partant : Limongi, Armand, nomination du Membre du comité de direction : De La Croix De Castries, Henri
- 2018-11-23 : Membre du comité de direction partant : De La Croix De Castries, Henri ; nomination du Membre du comité de direction : Taillardat, Olivier
- 2020-02-21 : nomination du Président : Taillardat, Olivier ; Président du comité de direction partant : Harlin, Gérald ; nomination du Membre du comité de direction : Riquard, Olivier
- 2020-08-12 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Georghiou, Jean-Christophe
Les autres mandats des administrateurs
- de la croix de castries, henri :
- 2014-05-22 : HDC INVEST (487506305)
- garland, philippe :
- 2020-07-21 : SOCIETE BEAUJON (632050316)
- georghiou, jean-christophe :
- 2021-01-17 : AQUITEL (499201747)
- 2020-12-20 : PARC EOLIEN AUBE I (505026948)
- 2020-12-20 : CFHI PC BELFORT (433223542)
- 2020-12-20 : CFHI PC ANNEMASSE (482898400)
- 2020-12-17 : CALC Management (821709912)
- 2020-12-17 : HOME PRATIK (692049786)
- 2020-12-13 : La Poste Nouveaux Services (808288963)
- 2020-12-09 : VERTBAUDET (397555327)
- 2020-12-09 : JETLANE (509174389)
- 2020-12-06 : IFS FRANCE (320508229)
- 2020-12-03 : GALAXIE 33 (803888627)
- 2020-11-19 : NOVABION (803109115)
- 2020-11-19 : SCI PATRIMONIA - DESSOUS DES BERGES (501380513)
- 2020-11-19 : POTEL ET CHABOT (552043754)
- 2020-11-19 : DOCUMENT CHANNEL (504259375)
- 2020-11-17 : MASC (FRANCE) SARL (509298634)
- 2020-11-06 : LOOK FIXATIONS (397727397)
- 2020-11-03 : FRANCE FONDANTS (383630969)
- 2020-10-31 : BSPI MANAGEMENT SERVICES FRANCE SAS (801944497)
- 2020-10-28 : PATRIZIA BASTIDE (812800431)
- taillardat, olivier :
- 2015-04-26 : OUDINOT PARTICIPATIONS (451291256)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LOR PATRIMOINE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LOR PATRIMOINE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 408977379 00010 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1996-09-01 : dimanche 01 septembre 1996 |
Activité principale de l'unité légale | 41.10C : Promotion immobilière d'autres bâtiments |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Construction de bâtiments |
Division | Promotion immobilière |
Activite | Promotion immobilière d'autres bâtiments |
Synonyme | promoteur immobilier |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LOR PATRIMOINE- CO
2019 | 68 510 221.00 | 61 112 526.00 |
2018 | 7 397 694.00 | 61 060 300.00 |
2019 | 53 035 200.00 |
2018 | 53 035 200.00 |
2019 | -522.00 |
2018 | -368.00 |
2019 | 61 112 526.00 |
2018 | 61 060 300.00 |
2019 | -522.00 |
2018 | -368.00 |
2019 | -522.00 |
2018 | -368.00 |
2019 | 6 010 297.00 | 6 000 000.00 |
2018 | 10 297.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LOR PATRIMOINE- lundi 11 août 2008: Depot des comptes
- dimanche 20 septembre 2009: Depot des comptes
- lundi 20 septembre 2010: Depot des comptes
- jeudi 09 juin 2011: Modification
Bodacc B n°20110112 publié le 09/06/2011Annonce n° 1463 N° RCS : 408977379 - Dénomination : LOR PATRIMOINE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 53035200 EUR - Administration : modification du Président du comité de direction Saillard, Jean-Paul, nomination du Membre du comité de direction : Limongi, Armand, nomination du Membre du comité de direction : Dubois, Patrice - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 09 juin 2011: Modification
Bodacc B n°20110112 publié le 09/06/2011Annonce n° 1464 N° RCS : 408977379 - Dénomination : LOR PATRIMOINE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 53035200 EUR - Administration : Président du comité de direction partant : Saillard, Jean-Paul, nomination du Président du comité de direction : Harlin, Gérald - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 22 août 2011: Depot des comptes
- vendredi 01 juin 2012: Modification
Bodacc B n°20120104 publié le 01/06/2012Annonce n° 855 N° RCS : 408977379 - Dénomination : LOR PATRIMOINE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 53035200 EUR - Administration : Membre du comité de direction partant : Dubois, Patrice, nomination du Membre du comité de direction : Garland, Philippe - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 15 août 2012: Depot des comptes
- lundi 19 août 2013: Depot des comptes
- vendredi 15 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140155 publié le 15/08/2014Annonce n° 1215 N° RCS : 408977379 - Dénomination : LOR PATRIMOINE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 53035200 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Frotiee, Patrick, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Georghiou, Jean-Christophe - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 30 août 2014: Depot des comptes
- vendredi 05 juin 2015: Modification
Bodacc B n°20150106 publié le 05/06/2015Annonce n° 935 N° RCS : 408977379 - Dénomination : LOR PATRIMOINE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 53035200 EUR - Administration : Membre du comité de direction partant : Limongi, Armand, nomination du Membre du comité de direction : De La Croix De Castries, Henri - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 05 août 2015: Depot des comptes
- mardi 30 août 2016: Depot des comptes
- samedi 26 août 2017: Depot des comptes
- jeudi 23 août 2018: Depot des comptes
- vendredi 23 novembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180224 publié le 23/11/2018Annonce n° 814 N° RCS : 408977379 - Dénomination : LOR PATRIMOINE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 53035200 EUR - Administration : Membre du comité de direction partant : De La Croix De Castries, Henri ; nomination du Membre du comité de direction : Taillardat, Olivier - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 04 août 2019: Depot des comptes
- vendredi 21 février 2020: Modification
Bodacc B n°20200037 publié le 21/02/2020Annonce n° 525 N° RCS : 408977379 - Dénomination : LOR PATRIMOINE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 53035200 EUR - Administration : nomination du Président : Taillardat, Olivier ; Président du comité de direction partant : Harlin, Gérald ; nomination du Membre du comité de direction : Riquard, Olivier - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 12 août 2020: Modification
Bodacc B n°20200155 publié le 12/08/2020Annonce n° 902 N° RCS : 408977379 - Dénomination : LOR PATRIMOINE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 53035200 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Georghiou, Jean-Christophe - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LOR PATRIMOINE- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
23 AV MATIGNON 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LOR PATRIMOINE- 2CF : QUERCIOLO 20215 VENZOLASCA
- A & Z COMPANY APS : FALKONER ALLE 7.4.
- CG PROMOTION : 106 RTE DE N MES 30320 POULX
- COCAGNE 31 : 14 RUE DE LA COCAGNE 31320 PECHABOU
- ENSUA : LA GALINIERE - RD7N 13790 CHATEAUNEUF-LE-ROUGE
- FONTAINE AUX BAINS : 255 RUE DE LA RENAUDIERE 44300 NANTES
- FRACIME : 10 RUE EMILE LASSALLE 66300 THUIR
- LYON 1ER PROMOTION : 134 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
- MARIANNE DEVELOPPEMENT : 25 RUE PIERRE CURIE 92000 NANTERRE
- SOC NORMANDE REALISAT IMMOBIL : 101 CRS D ALBRET 33000 BORDEAUX
- SOCIETE MODERNE DE BATIMENTS IMMOBILIERS : 119 RUE DE CALAIS 95100 ARGENTEUIL
- SOCIETE TISTRYA : 7 RUE DE LA GRANDE ALLEE 77990 MAUREGARD
- TERRA-INVEST : 2 CHE DE N D DES COTEAUX 31320 VIEILLE-TOULOUSE
- VILLENEUVE-LA-COMPTAL INVEST : 9 IMP DIDIER DAURAT 11300 LIMOUX
- VIVENDA IMMOBILIER CHEMIN VERT : 75 AV BARBES 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LOR PATRIMOINE- BENANE FAIZA : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- BLOMET CHRISTIAN : 1 RUE PAUL BAUDRY 75008 PARIS 8
- ALLIANC DIFFUS ENSEIG LANGUE : 11 RUE TRONCHET 75008 PARIS 8
- DISRUPT MEDIA LAB : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- LALO : 3 RUE LINCOLN 75008 PARIS 8
- LNA : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- OMAHA BEACH FONCIER : 39 RUE WASHINGTON 75008 PARIS 8
- OXFORDIA : 18 RUE MONTALIVET 75008 PARIS 8
- QUINTE ET SENS : 39 RUE DU GENERAL FOY 75008 PARIS 8
- RICA : 42 AV MONTAIGNE 75008 PARIS 8
- RODOLPHE SAVRY ORGANISATION : 25 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- SARL SPFD : 102 RUE DE MIROMESNIL 75008 PARIS 8
- SCI DECOURANCE : 28 AV MATIGNON 75008 PARIS 8
- SCM EUROPE : 35 RUE DE ROME 75008 PARIS 8
- SOFISPORT SA : 57 RUE PIERRE CHARRON 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LOR PATRIMOINERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives