YOURAX
Présentation générale de YOURAX
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société YOURAX et ses dirigeants.
Immatriculation
La société YOURAX est situé au 15 AV DE L EUROPE 59223 RONCQ
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 20 novembre 1996 et qui est immatriculée sous le numéro 409957164 au greffe de LILLE METROPOLE
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 100 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 62.02A ( Conseil en systèmes et logiciels informatiques)
L'activité déclarée au greffe est : Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 62.02A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- - la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- - le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
Chiffre d’affaire
YOURAX à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 6 951 649.00 € pour un résultat de 59 008.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
YOURAX est du ressort du greffe de LILLE METROPOLE dont les coordonnées postales sont 445 BD GAMBETTA 59200 TOURCOING
Le greffe peut être appelé au 0320366545 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr
TVA intracommunautaire
Si YOURAX est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR65409957164
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à YOURAX de part son activité de 62.02A ( Conseil en systèmes et logiciels informatiques) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (88% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (7.1% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (1.8% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- activ audit
- dubrunfaut, maurice,
- ruant, didier,
- safir - audit,
- vmwh représenté par wien eric adresse : 25 rue francois rabelais 59930 la chapelle-d'armentières
- wien, eric armand jacques,
Les modifications survenues dans l'administration de la société YOURAX
- 2008-12-11 : Président de la société : WIEN Eric Armand Jacques. Commissaire aux comptes titulaire : RUANT Didier. Commissaire aux comptes suppléant : BARAFFE Claude.
- 2009-03-10 : Président de la société : WIEN Eric Armand Jacques. Commissaire aux comptes titulaire : RUANT Didier. Commissaire aux comptes suppléant : BARAFFE Claude.
- 2009-06-16 : Président de la société : WIEN Eric Armand Jacques. Commissaire aux comptes titulaire : RUANT Didier. Commissaire aux comptes suppléant : DUBRUNFAUT Maurice.
- 2014-12-18 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Ruant, Didier, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : SAFIR - AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Dubrunfaut, Maurice, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : ACTIV AUDIT
- 2017-04-30 : Président partant : Wien, Eric Armand Jacques, nomination du Président : VMWH représenté par WIEN Eric Adresse : 25 rue Francois Rabelais 59930 La Chapelle-d'Armentières
Les autres mandats des administrateurs
- activ audit :
- 2021-01-06 : SLAD SOCIETE LILLOISE D'AIDE A DOMICILE (485215313)
- 2020-07-05 : SALOME (391225562)
- 2017-03-29 : KYRIELYS ESPACES VERTS (822288320)
- 2017-03-01 : MGS SOLUTIONS (828022293)
- 2016-06-08 : JOMA (479144545)
- 2016-05-03 : CAUSSE DEVELOPPEMENT (510309511)
- 2015-01-06 : COFINAIR (333032431)
- 2015-01-04 : BEHEYT FRANCE (479861254)
- dubrunfaut, maurice, :
- 2008-04-23 : EUFICO EUROPEAN FINANCE & CONSTRUCTION COMPANY (441773850)
- safir - audit, :
- 2017-07-09 : FRP VII SAS (528703275)
- 2017-07-09 : FRP VI SAS (522825017)
- 2017-07-09 : FRP V SAS (520581885)
- 2017-03-01 : MGS SOLUTIONS (828022293)
- 2017-01-24 : BMM (417623626)
- 2016-06-08 : JOMA (479144545)
- 2016-05-03 : CAUSSE DEVELOPPEMENT (510309511)
- 2016-01-15 : FRP III SAS (518311337)
- 2016-01-15 : FRP II SAS (515396497)
- 2016-01-15 : FRP I SAS (513940759)
- 2016-01-15 : FONCIERE HEROUVILLE SAS (519003081)
- 2016-01-14 : FRP IV SAS (518810353)
- 2015-10-15 : L'ATELIER LILLOIS (814144374)
- 2015-09-11 : PHILIPPE TP (448235507)
- 2015-01-15 : KNOW YOUR PEOPLE (808840102)
- 2015-01-06 : COFINAIR (333032431)
- 2015-01-04 : BEHEYT FRANCE (479861254)
- 2014-11-07 : TRAVEL PLANET (511574113)
- 2014-01-28 : O.L. CUISINES (752173914)
- 2013-12-08 : PHILMAT (492932421)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société YOURAX et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | YOURAX |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 409957164 00042 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1996-11-20 : mercredi 20 novembre 1996 |
Activité principale de l'unité légale | 62.02A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Information et communication |
Sous section | Programmation, conseil et autres activités informatiques |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de YOURAX- CO
2020 | 2 948 470.00 | 2 817 747.00 |
2019 | 130 723.00 | 2 202 031.00 |
2020 | 100 000.00 |
2019 | 100 000.00 |
2020 | 47 839.00 |
2019 | 31 409.00 |
2020 | 2 817 747.00 |
2019 | 2 202 031.00 |
2020 | 6 951 649.00 |
2019 | 6 373 794.00 |
2020 | 59 008.00 |
2019 | 31 808.00 |
2020 | 47 839.00 |
2019 | 31 409.00 |
2020 | 2 023 969.00 | 39 103.00 |
2019 | 1 984 866.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société YOURAX- vendredi 25 janvier 2008: Depot des comptes
- mercredi 14 mai 2008: Depot des comptes
- jeudi 11 décembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080227 publié le 11/12/2008Annonce n° 609 N° RCS : 409957164 - Dénomination : YOURAX Conception, fabrication adaptation, développement et commercialisation de logiciels et matériels informatiques - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 37000.00 EUR - Administration : Président de la société : WIEN Eric Armand Jacques. Commissaire aux comptes titulaire : RUANT Didier. Commissaire aux comptes suppléant : BARAFFE Claude. - Modification : Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
- mardi 10 mars 2009: Modification
Bodacc B n°20090048 publié le 10/03/2009Annonce n° 876 N° RCS : 409957164 - Dénomination : YOURAX Conception, fabrication adaptation, développement et commercialisation de logiciels et matériels informatiques - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 38850.00 EUR - Administration : Président de la société : WIEN Eric Armand Jacques. Commissaire aux comptes titulaire : RUANT Didier. Commissaire aux comptes suppléant : BARAFFE Claude. - Modification : Augmentation de capital
- vendredi 29 mai 2009: Depot des comptes
- mardi 16 juin 2009: Modification
Bodacc B n°20090113 publié le 16/06/2009Annonce n° 1324 N° RCS : 409957164 - Dénomination : YOURAX Conception, fabrication adaptation, développement et commercialisation de logiciels et matériels informatiques - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 38850.00 EUR - Administration : Président de la société : WIEN Eric Armand Jacques. Commissaire aux comptes titulaire : RUANT Didier. Commissaire aux comptes suppléant : DUBRUNFAUT Maurice. - Modification : Changement de commissaire aux comptes
- lundi 28 juin 2010: Depot des comptes
- lundi 16 mai 2011: Depot des comptes
- lundi 25 juin 2012: Depot des comptes
- lundi 20 janvier 2014: Depot des comptes
- mardi 18 mars 2014: Depot des comptes
- jeudi 18 décembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140243 publié le 18/12/2014Annonce n° 1112 N° RCS : 409957164 - Dénomination : YOURAX - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 38850 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Ruant, Didier, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : SAFIR - AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Dubrunfaut, Maurice, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : ACTIV AUDIT - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 20 mars 2015: Depot des comptes
- vendredi 18 mars 2016: Depot des comptes
- vendredi 15 avril 2016: Modification
Bodacc B n°20160075 publié le 15/04/2016Annonce n° 1172 N° RCS : 409957164 - Dénomination : YOURAX - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 100000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- dimanche 30 avril 2017: Modification
Bodacc B n°20170084 publié le 30/04/2017Annonce n° 765 N° RCS : 409957164 - Dénomination : YOURAX - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 100000 EUR - Administration : Président partant : Wien, Eric Armand Jacques, nomination du Président : VMWH représenté par WIEN Eric Adresse : 25 rue Francois Rabelais 59930 La Chapelle-d'Armentières - Modification : modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
- samedi 03 juin 2017: Depot des comptes
- mercredi 23 mai 2018: Depot des comptes
- jeudi 23 mai 2019: Depot des comptes
- jeudi 27 mai 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société YOURAX- vendredi 23 octobre 1998 : Fermé
23 RUE FRANCISCO FERRER 59790 RONCHIN - lundi 22 mars 2004 : Fermé
27 RUE VIEIL ABREUVOIR 59100 ROUBAIX - vendredi 01 août 2008 : Fermé
45 AV DE L EUROPE 59223 RONCQ - vendredi 01 août 2008 : Ouvert
15 AV DE L EUROPE 59223 RONCQ
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société YOURAX- CARON HUGO : 38 RUE SGT BLANDAN 69001 LYON 1ER
- CORDIER RACHELE : 9 ALL DES ALOUETTES 60240 MONTAGNY-EN-VEXIN
- GUILLERON JOEL : 91 RUE VICTOR HUGO 93110 ROSNY-SOUS-BOIS
- KHARCHOUFA NABIL : 72 AV DE SOISSONS 02400 CHATEAU-THIERRY
- LEBOIS DAVID : 19 RUE EUGENE VARLIN 75010 PARIS 10
- AXEM : 96 AV DE SUFFREN 75015 PARIS 15
- DATAYGO : 176 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- HA SYSTECH : 2 RUE DUPONT DE L EURE 75020 PARIS 20
- HABABOU CONSULTING : 34 RUE GEORGES POLITZER 94110 ARCUEIL
- INSYSMA : CHE DE LA FORET 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
- MGI CONSULTING : 31 ALL DES ALOUETTES 42152 L'HORME
- SINOPLE CONSEIL ET SERVICES : LE MEURTEL 22240 PLEVENON
- WA CONSEIL : 38 RUE GEORGES THORETTON 92230 GENNEVILLIERS
- WEGS CONSULTING : 2 IMP DU DOC WAPLER 78000 VERSAILLES
- YB SOLUTIONS : 6 RUE BICHERET 95100 ARGENTEUIL
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société YOURAX- DA SILVA PEREIRA GONZAGUE : 491 RUE DE LILLE 59223 RONCQ
- HENNION PAULINE : 16 RUE DES QUATRE MESANGES 59223 RONCQ
- INGELS LAURENT : 33 RUE AMBROISE CROIZAT 59223 RONCQ
- LANNAULT BAPTISTE : 2 RUE DU MOULIN 59223 RONCQ
- LE BLAN MAITA : 130 RUE DE LILLE 59223 RONCQ
- MARTINOT JULIE : 56 RUE DE LILLE 59223 RONCQ
- ARJO FRANCE : 2 AV ALCIDE DE GASPERI 59223 RONCQ
- CASA MIA : 389 RUE DE LILLE 59223 RONCQ
- CASCADE : 59 AV DE L EUROPE 59223 RONCQ
- DOOKANING : 156 RUE DU DRONCKAERT 59223 RONCQ
- EMG : 13 RUE DE LILLE 59223 RONCQ
- IMMO VDB : 17 RUE PASTEUR 59223 RONCQ
- LOCETO : 4 RUE DE LA LATTE 59223 RONCQ
- SCI LA CEDO : RUE DE LA LATTE 59223 RONCQ
- SCI LES LAURIERS : RUE DE LILLE 59223 RONCQ
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société YOURAXRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives