M & C HOTELS FRANCE SAS
Présentation générale de M & C HOTELS FRANCE SAS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société M & C HOTELS FRANCE SAS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société M & C HOTELS FRANCE SAS est situé au 12 BD HAUSSMANN 75009 PARIS 9
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 17 décembre 1996 et qui est immatriculée sous le numéro 410252530 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 15 587 912,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- - la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
- - la location de fonds de commerce
- - la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- - la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
Chiffre d’affaire
M & C HOTELS FRANCE SAS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 1 095 977.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
M & C HOTELS FRANCE SAS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si M & C HOTELS FRANCE SAS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR68410252530
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à M & C HOTELS FRANCE SAS de part son activité de 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (35.4% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (8% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (5.9% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.9% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (4% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (2.6% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (2.6% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.2% des salariés)
- 01631 : Hôtellerie de plein Air (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.2% des salariés)
- 02021 : Golf (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (30.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- bushnell, adrian,
- cialdella, christophe,
- grech, jonathon
- kpmg audit is,
- kpmg s.a,
- quelin, frédéric,
- quelin, frédéric.
- salustro reydel
- scott, alan
- scott, alan,
- scp jean-claude andre et autres,
Les modifications survenues dans l'administration de la société M & C HOTELS FRANCE SAS
- 2008-09-28 : Commissaire aux comptes suppléant partant : SCP JEAN-CLAUDE ANDRE ET AUTRES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Quelin, Frédéric.
- 2012-12-04 : Président partant : Bushnell, Adrian, nomination du Président : Scott, Alan
- 2014-02-16 : Président partant : Scott, Alan, nomination du Président : Cialdella, Christophe, nomination du Directeur général : Grech, Jonathon
- 2014-09-07 : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG S.A, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS, Commissaire aux comptes suppléant partant : Quelin, Frédéric, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
- 2021-02-09 : Directeur général partant : Grech, Jonathon ; nomination du Directeur général : Kwek, Eik Sheng ; Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT IS ; Commissaire aux comptes suppléant partant : SALUSTRO REYDEL
Les autres mandats des administrateurs
- kpmg audit is, :
- 2017-12-03 : SCI SETE LE RUBAN D'AZUR (751783416)
- 2017-11-10 : SCI SANTENY DOMAINES (518874052)
- 2017-10-31 : SCI BOULOGNE SEINE D3 PP (503111601)
- 2017-10-27 : SCI BOULOGNE VILLE A4E (533389797)
- 2017-10-25 : SCI NANTES ILOT D'ORLEANS (480793322)
- 2017-10-25 : SCI SCHILTIGHEIM ROUTE DE BISCHWILLER (537379091)
- 2017-10-24 : SNC TERVILLE RUE DE VERDUN (495174351)
- 2017-10-22 : SCI LANDERNEAU LA FLEUR DE LIN (523606481)
- 2017-10-22 : SCI VERNOUILLET LE CHANT DES LAVANDIERES (530439843)
- 2017-10-19 : SCI GRAND QUEVILLY KENNEDY (498673532)
- 2017-10-19 : SCI ELBEUF COURS GAMBETTA (538804170)
- 2017-10-19 : SCI SAINT PIERRE LES ELBEUF RUE DU BEC (750761983)
- 2017-10-12 : SCI TOURS JOUE GRATIAS II (429223050)
- 2017-10-05 : SACER ATLANTIQUE (389571977)
- 2017-09-26 : SNC GRENOBLE BONNE FACOTEL (492985502)
- 2017-09-26 : SCI ORNEX MOENS (495379885)
- 2017-09-26 : SCI MONTPELLIER RIVE GAUCHE LOT 1B (529137283)
- 2017-09-26 : SCI MONTPELLIER POMPIGNANE (502565278)
- 2017-09-26 : SCI MONTPELLIER JUVENAL (521960393)
- 2017-09-26 : SNC MONTPELLIER ANTONELLI (497735035)
- kpmg s.a, :
- 2017-12-03 : ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DU SUD-OUEST (428773097)
- 2017-11-21 : FRANCE ECHAFAUDAGE (524165420)
- 2017-10-12 : SAMSIC A.P.M.R. (507566511)
- 2017-10-12 : ZENIMAX FRANCE SAS (527654586)
- 2017-10-08 : SELARL IMAGERIE MEDICALE DU GATINAIS (444618714)
- 2017-09-21 : NORD VALENCIENNES AUTOMOBILES (423777291)
- 2017-08-27 : PRO A PRO DISTRIBUTION NORD (341434108)
- 2017-08-23 : ELECTRICITE SOLAIRE DE BLYES ZC (524261567)
- 2017-08-23 : O'MEGA 1 (529677452)
- 2017-08-23 : ELECTRICITE SOLAIRE DE BLYES ZB (524211869)
- 2017-08-20 : CBRE HOLDING (692042286)
- 2017-08-20 : ARTINVER FRANCE (481237352)
- 2017-08-20 : SOCIETE IMMOBILIERE DE LA PLACE DE LA MADELEINE (412349490)
- 2017-08-13 : MINEUR BECOURT SYSTEMES (432908705)
- 2017-08-13 : ETABLISSEMENTS VANCE (745450098)
- 2017-08-13 : BG FINANCES (428586283)
- 2017-08-09 : AVENIR 2000 (384918140)
- 2017-08-09 : OUTILAC FRANCE (384792768)
- 2017-07-20 : NOMADE AVENTURE (384748315)
- 2017-07-19 : GROUPE MENISSEZ SA (382983930)
- salustro reydel :
- 2021-02-02 : SNC EVRY ZAC DU CENTRE URBAIN ILOT TY (420458499)
- 2021-02-02 : NORWAY SEAFOODS (412119802)
- 2021-02-02 : SOCIETE DE VENTE D'AUTOMOBILES DE CRETEIL SVAC (304668478)
- 2021-02-02 : ALPES PROVENCE AGNEAUX (501947899)
- 2021-02-02 : Société d'Assainissement du Grand Avignon (817492382)
- 2021-01-31 : FPV HERBES BLANCHES (824350847)
- 2021-01-31 : FM PROJET (429093743)
- 2021-01-29 : X-FAB France (822947636)
- 2021-01-29 : SECURE SYSTEMS & SERVICES (529229205)
- 2021-01-29 : GE Steam Power Service France (424210599)
- 2021-01-29 : SIOULE SOLAIRE SERVICES (508531621)
- 2021-01-28 : MI9 Retail Europe (413524182)
- 2021-01-27 : BIOGIE (817658842)
- 2021-01-27 : THER ECO (317441822)
- 2021-01-27 : WEBASTO SYSTEMES CARROSSERIE (323375279)
- 2021-01-27 : WEBASTO FRANCE (392176046)
- 2021-01-27 : SCI CENTRE COMMERCIAL RIVES DE L'ORNE (798545554)
- 2021-01-24 : SCI LYON 7 RACLET (803774074)
- 2021-01-24 : SOCIETE DE VALORISATION ENERGETIQUE MONTEREAULAISE en abrégé SOVALEM (524643871)
- 2021-01-24 : SOCIETE D'EDITIONS ET DE PROTECTION ROUTE - S.E.P.R. (383565926)
- scott, alan :
- 2012-12-02 : M & C HOTELS FRANCE MANAGEMENT SARL (410252498)
- scp jean-claude andre et autres, :
- 2012-10-30 : DALKIA INTERNATIONAL (433539566)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société M & C HOTELS FRANCE SAS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | M & C HOTELS FRANCE SAS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 410252530 00010 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1996-12-17 : mardi 17 décembre 1996 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de M & C HOTELS FRANCE SAS- CO
2019 | 29 366 270.00 | 25 492 231.00 |
2018 | 3 874 039.00 | 24 384 380.00 |
2019 | 15 587 912.00 |
2018 | 15 587 912.00 |
2019 | 1 095 977.00 |
2018 | 1 088 427.00 |
2019 | 25 492 231.00 |
2018 | 24 384 380.00 |
2019 | 1 095 977.00 |
2018 | 1 091 061.00 |
2019 | 1 095 977.00 |
2018 | 1 088 427.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société M & C HOTELS FRANCE SAS- dimanche 28 septembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080175 publié le 28/09/2008Annonce n° 1738 N° RCS : 410252530 - Dénomination : M & C HOTELS FRANCE SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 15587912 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : SCP JEAN-CLAUDE ANDRE ET AUTRES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Quelin, Frédéric. - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 26 octobre 2008: Depot des comptes
- vendredi 30 octobre 2009: Depot des comptes
- lundi 04 octobre 2010: Depot des comptes
- lundi 24 octobre 2011: Depot des comptes
- vendredi 28 septembre 2012: Depot des comptes
- mardi 04 décembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120234 publié le 04/12/2012Annonce n° 978 N° RCS : 410252530 - Dénomination : M & C HOTELS FRANCE SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 15587912 EUR - Administration : Président partant : Bushnell, Adrian, nomination du Président : Scott, Alan - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 19 août 2013: Depot des comptes
- dimanche 16 février 2014: Modification
Bodacc B n°20140033 publié le 16/02/2014Annonce n° 1172 N° RCS : 410252530 - Dénomination : M & C HOTELS FRANCE SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 15587912 EUR - Administration : Président partant : Scott, Alan, nomination du Président : Cialdella, Christophe, nomination du Directeur général : Grech, Jonathon - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 07 septembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140171 publié le 07/09/2014Annonce n° 603 N° RCS : 410252530 - Dénomination : M & C HOTELS FRANCE SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 15587912 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG S.A, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS, Commissaire aux comptes suppléant partant : Quelin, Frédéric, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 10 septembre 2014: Depot des comptes
- jeudi 22 octobre 2015: Depot des comptes
- mercredi 14 septembre 2016: Depot des comptes
- mardi 12 septembre 2017: Depot des comptes
- dimanche 18 août 2019: Depot des comptes
- dimanche 06 octobre 2019: Depot des comptes
- vendredi 05 février 2021: Depot des comptes
- mardi 09 février 2021: Modification
Bodacc B n°20210027 publié le 09/02/2021Annonce n° 1880 N° RCS : 410252530 - Dénomination : M & C HOTELS FRANCE SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 15587912 EUR - Administration : Directeur général partant : Grech, Jonathon ; nomination du Directeur général : Kwek, Eik Sheng ; Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT IS ; Commissaire aux comptes suppléant partant : SALUSTRO REYDEL - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société M & C HOTELS FRANCE SAS- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
12 BD HAUSSMANN 75009 PARIS 9
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société M & C HOTELS FRANCE SAS- GOMOND MARCEL : 13 RUE GUILBERT 14000 CAEN
- VIENNET BEATRICE : 19 PL DU DOCTEUR JOLY 35170 BRUZ
- C01 : 47 BD CARNOT 13100 AIX-EN-PROVENCE
- J.B.M. : 22 PL DE L'EGLISE 49140 LOIRE-AUTHION
- LA TABOURINE : 20 RUE CHATEAUBRIAND 59190 HAZEBROUCK
- LEVAILLANT : 12 RUE DES ENTREPRENEURS 76280 GONNEVILLE-LA-MALLET
- SC NOLA G : 20 AV RAYMOND MAIRE 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD
- SCI CC COUDORE : 30 RUE DU HAUT BOURG 41000 SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY
- SCI DE LA CIVETTE : 13 RUE SAINTE CATHERINE 76000 ROUEN
- SCI DULAC : 33 AV DU CHEMIN VERT 78320 LA VERRIERE
- SCI HAGE : 6 RUE DE BELLE ILE 35760 SAINT-GREGOIRE
- SCI LA BREGERE : 2743 RTE DE COMMENTRY 03310 DURDAT-LAREQUILLE
- SCI RUSSELIA : 5 RUE DOCT FRANCOIS MORUCCI 13006 MARSEILLE 6
- SCI THE GOLD CAB : LES DOUAIS 14111 LOUVIGNY
- SEGABRU : RUE DU PECH DES MOULINS 34500 BEZIERS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société M & C HOTELS FRANCE SAS- BOIN GILLES : 16 RUE D ATHENES 75009 PARIS 9
- COMBES IANIS : 10 RUE DE CHATEAUDUN 75009 PARIS 9
- FERNANDEZ JEAN : 58 RUE ST GEORGES 75009 PARIS 9
- JOVANOVIC NATACHA : 51 RUE RODIER 75009 PARIS 9
- LI YUE : 5 RUE ROUGEMONT 75009 PARIS 9
- SEROUSSI BENJAMIN : 8 RUE ROCHAMBEAU 75009 PARIS 9
- 1900 : 29 CITE D ANTIN 75009 PARIS 9
- CARDIOLOGIE GUEDJ LEVY : 7 RUE HENNER 75009 PARIS 9
- COMITE DE SOUTIEN CLIC SUR LA BIBLE : 34 BD DES ITALIENS 75009 PARIS 9
- EUROPE SEJOURS : 49 RUE NOTRE DAME DE LORETTE 75009 PARIS 9
- R & M ASSOCIES : 14 RUE PIERRE FONTAINE 75009 PARIS 9
- SCI IMMOCEANS : 34 RUE DE CLICHY 75009 PARIS 9
- SOCIETE CIVILE GRANDE PAROI : 4 RUE DE SEZE 75009 PARIS 9
- SPFPLAS GROUPE ROSSI : 6 RUE HIPPOLYTE LEBAS 75009 PARIS 9
- SYND COPR DU DAUPHINE RUE DE LA CROIX RO : 71 RUE DE PROVENCE 75009 PARIS 9
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société M & C HOTELS FRANCE SASRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives