ANFREVAL
Présentation générale de ANFREVAL
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ANFREVAL et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ANFREVAL est situé au 43 AV LA GRANDE ARMEE 75116 PARIS 16
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 17 décembre 1996 et qui est immatriculée sous le numéro 410328538 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 7 622,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 69.20Z ( Activités comptables)
L'activité déclarée au greffe est : Activités comptables
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 69.20Z (Activités comptables), les activités sont :
- - l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- - l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- - l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- - l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- - les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais exclus
- - le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- - le recouvrement de factures (cf82.91Z)
- - les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
Chiffre d’affaire
ANFREVAL à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 240 000.00 € pour un résultat de 408.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
ANFREVAL est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si ANFREVAL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR45410328538
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ANFREVAL de part son activité de 69.20Z ( Activités comptables) sont :
- 00787 : Cabinets d'experts comptables (85.8% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.9% des salariés)
- 01237 : Centres de gestion agréés (1.2% des salariés)
- 02316 : Centres de gestion agréés et habilités (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (9.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- benaim,
- leger, michel
Les modifications survenues dans l'administration de la société ANFREVAL
- 2014-04-16 : Gérant partant : Benaim, nom d'usage : Pineda, Michèle, nomination du Gérant : Leger, Michel
Les autres mandats des administrateurs
- leger, michel :
- 2017-11-19 : INGENICO CONNECTED SCREENS SAS (814767158)
- 2015-09-10 : HSBC Real Estate Leasing (France) (420933665)
- 2015-08-05 : BBSP PARTNERS (507903219)
- 2013-01-06 : SOCIETE M L (531659811)
- 2011-07-19 : CP OR DEVISES (352572937)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ANFREVAL et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ANFREVAL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 410328538 00054 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1996-12-17 : mardi 17 décembre 1996 |
Activité principale de l'unité légale | 69.20Z : Activités comptables |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités juridiques et comptables |
Division | Activités comptables |
Activite | Activités comptables |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ANFREVAL- CO
2018 | 43 703.00 | 43 703.00 |
2017 | 151 298.00 |
2018 | 7 622.00 |
2017 | 7 622.00 |
2018 | 344.00 |
2017 | 375.00 |
2018 | 43 703.00 |
2017 | 151 298.00 |
2018 | 240 000.00 |
2017 | 304 500.00 |
2018 | 408.00 |
2017 | 446.00 |
2018 | 344.00 |
2017 | 375.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ANFREVAL- mardi 26 août 2008: Depot des comptes
- vendredi 14 août 2009: Depot des comptes
- lundi 04 octobre 2010: Depot des comptes
- lundi 18 juillet 2011: Depot des comptes
- vendredi 20 juillet 2012: Depot des comptes
- mardi 19 novembre 2013: Depot des comptes
- mercredi 27 novembre 2013: Immatriculation
Bodacc A publié le 27/11/2013N° RCS : 410328538 - Dénomination : ANFREVAL - Adresse : 113 rue de l'Université 75007 Paris - Activité : Acquisition, détention et la cession de titres de sociétés de toute nature qu'il s'agisse de titres de participation ou de titres de placements - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7622.45 EUR - Administration : Gérant : Benaim, Michèle, nom d'usage : Pineda.
- mercredi 16 avril 2014: Modification
Bodacc B n°20140075 publié le 16/04/2014Annonce n° 1425 N° RCS : 410328538 - Dénomination : ANFREVAL Acquisition, détention et la cession de titres de sociétés de toute nature qu'il s'agisse de titres de participation ou de titres de placements. Expertise comptable et commissariat aux comptes - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7622.45 EUR - Administration : Gérant partant : Benaim, nom d'usage : Pineda, Michèle, nomination du Gérant : Leger, Michel - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal et l'administration
- mardi 13 janvier 2015: Depot des comptes
- mercredi 05 août 2015: Depot des comptes
- mercredi 24 août 2016: Depot des comptes
- vendredi 18 août 2017: Depot des comptes
- mardi 19 septembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170179 publié le 19/09/2017Annonce n° 1189 N° RCS : 410328538 - Dénomination : ANFREVAL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7622.45 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- vendredi 17 août 2018: Depot des comptes
- mercredi 02 octobre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ANFREVAL- mardi 01 décembre 1998 : Fermé
1 SQ SPONTINI 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT - lundi 18 juin 2007 : Fermé
2 RUE HELENE BOUCHER 78280 GUYANCOURT - mardi 01 janvier 2013 : Fermé
11 PARC ARIANE 78280 GUYANCOURT - lundi 21 août 2017 : Fermé
113 RUE DE L'UNIVERSITE 75007 PARIS 7 - lundi 21 août 2017 : Ouvert
43 AV LA GRANDE ARMEE 75116 PARIS 16
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ANFREVAL- RAYMOND RAPHAEL : 2 AV CHRISTIAN DOPPLER 77700 SERRIS
- RONFLE SAMUEL : 4 RUE PAPIAU DE LA VERRIE 49000 ANGERS
- TRENTESAUX JEAN FRANCOIS : 56 BD GUSTAVE FLAUBERT 63000 CLERMONT-FERRAND
- AC AUDIT & EXPERTISE : 9 AV DOCTEUR VICTOR ROBINI 06200 NICE
- AGREC : 45 BD GEORGES CLEMENCEAU 92400 COURBEVOIE
- AUDIT COMPTABILITE CONSEILS : 33 RUE AUGUSTE MARLIOT 59540 CAUDRY
- AUDIT EXPERT CONSEIL : 2 RUE MEISSONIER 75017 PARIS 17
- BIROT-DELON AUDIT ET CONSEIL : 11 RUE JEAN RODIER 31400 TOULOUSE
- BNC CONSEIL : 2 IMP DE LA SOURCE 74200 THONON-LES-BAINS
- BOURGEOIS PIERRE DUBOIS ANNE MARIE : 22 RUE ESQUIROL 75013 PARIS 13
- BRUNO ECOURTEMER SARL : 58 IMM PANORAMA 97200 FORT-DE-FRANCE
- CAIRN H : 16 BD MICHELET 13008 MARSEILLE 8
- CALDERON & ASSOCIES : 9 RUE D ARGENTEUIL 75001 PARIS 1
- EXPEREO AUDIT : 18 RUE ROBERT SCHUMAN 44400 REZE
- SILL EXPERTISE : 271 RUE DENIS PAPIN 76360 BARENTIN
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ANFREVAL- AYACHE BENJAMIN : 17 RUE MESNIL 75116 PARIS 16
- GABBAY YEOCHEVA : 42 AV GEORGES MANDEL 75116 PARIS 16
- ISAL LAURENT : 67 BD LANNES 75116 PARIS 16
- KOSKAS ELISE : 90 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- POUZET MARION : 61 AV LA GRANDE ARMEE 75116 PARIS 16
- TRANNIN LAETITIA : 19 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- CLUB DES GLYCOPHILES FRANCAIS : 23 AV D IENA 75116 PARIS 16
- COPR DU 137 RUE DE LA TOUR : 137 RUE DE LA TOUR 75116 PARIS 16
- GESTOBLIG : 105 AV RAYMOND POINCARE 75116 PARIS 16
- GNJJ PROJETS : 10 RUE LE SUEUR 75116 PARIS 16
- OLIVE PROFILING : 111 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- PADAM GROUP : 9 RUE NICOLO 75116 PARIS 16
- PHIMAGE : 148 RUE RUDE 75116 PARIS 16
- SCI SURESNES PANORAMIQUE : 32 AV D IENA 75116 PARIS 16
- STEF GROUPEMENT DES ANESTHESISTES CCVH : 5 RUE DU DOME 75116 PARIS 16
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ANFREVALRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives