MOURIN
Présentation générale de MOURIN
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MOURIN et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MOURIN est situé au 13 SEN DES BASSES VIGNES 78780 MAURECOURT
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 02 janvier 1997 et qui est immatriculée sous le numéro 411010390 au greffe de EVRY
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 245 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 41.20A ( Construction de maisons individuelles)
L'activité déclarée au greffe est : Construction de maisons individuelles
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 41.20A (Construction de maisons individuelles), les activités sont :
Chiffre d’affaire
MOURIN à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 2 017 132.00 € pour un résultat de -186 069.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
MOURIN est du ressort du greffe de EVRY dont les coordonnées postales sont 1 RUE DE LA PATINOIRE 91011 EVRY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0169473650 aux horaires suivants : du lundi au jeudi, de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h45, le vendredi de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 15h45. et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr
TVA intracommunautaire
Si MOURIN est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR65411010390
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MOURIN de part son activité de 41.20A ( Construction de maisons individuelles) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (42.6% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (27.8% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (8.6% des salariés)
- 01512 : Promotion construction (6.9% des salariés)
- 00804 : VRP (2.8% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (2.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (8.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société MOURIN
- 2008-04-25 : Gérant : LAURE Pascal en fonction le 22 Avril 2008
- 2015-07-14 : Gérant Président Directeur général : LAURE Pascal modification le 06 Juillet 2015 Commissaire aux comptes titulaire : GESTION - FINANCE - CONSEIL en fonction le 06 Juillet 2015 Commissaire aux comptes suppléant : FIGESCO AUDIT en fonction le 06 Juillet 2015
- 2016-02-19 : Commissaire aux comptes titulaire : GESTION - FINANCE - CONSEIL en fonction le 06 Juillet 2015 Commissaire aux comptes suppléant : FIGESCO AUDIT en fonction le 06 Juillet 2015 Directeur général : TAPIN Elisabeth en fonction le 26 Août 2015 Président : PL DEVELOPPEMENT en fonction le 12 Février 2016
- 2019-08-02 : Commissaire aux comptes titulaire : FIGESCO AUDIT modification le 31 Juillet 2019 ; Directeur général : TAPIN, LAURE Elisabeth en fonction le 26 Août 2015 ; Président : PL DEVELOPPEMENT en fonction le 12 Février 2016
- 2021-06-13 : Président : PL DEVELOPPEMENT ; Directeur général : LAURE Elisabeth
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MOURIN et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MOURIN |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 411010390 00036 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1997-01-02 : jeudi 02 janvier 1997 |
Activité principale de l'unité légale | 41.20A : Construction de maisons individuelles |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Construction de bâtiments |
Division | Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels |
Activite | Construction de maisons individuelles |
Synonyme | constructeur, constructeur de maisons, constructeur de maisons individuelles |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MOURIN- CO
2020 | 6 988 371.00 | 6 902 075.00 |
2019 | 86 295.00 | 4 994 986.00 |
2020 | 245 000.00 |
2019 | 245 000.00 |
2020 | -226 818.00 |
2019 | 43 742.00 |
2020 | 6 902 075.00 |
2019 | 4 994 986.00 |
2020 | 2 017 132.00 | 2 017 132.00 |
2019 | 4 243 234.00 |
2020 | -186 069.00 |
2019 | 44 275.00 |
2020 | -226 818.00 |
2019 | 43 742.00 |
2020 | 1 527 961.00 | 459 953.00 |
2019 | 1 068 008.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MOURIN- vendredi 25 avril 2008: Modification
Bodacc B n°20080070 publié le 25/04/2008Annonce n° 2000 N° RCS : 411010390 - Dénomination : MOURIN - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : LAURE Pascal en fonction le 22 Avril 2008 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 16 mai 2008: Depot des comptes
- vendredi 08 août 2008: Modification
Bodacc B n°20080140 publié le 08/08/2008Annonce n° 1975 N° RCS : 411010390 - Dénomination : MOURIN - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 50000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- jeudi 10 septembre 2009: Depot des comptes
- lundi 13 septembre 2010: Depot des comptes
- vendredi 31 décembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100254 publié le 31/12/2010Annonce n° 1579 N° RCS : 411010390 - Dénomination : MOURIN - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- lundi 12 septembre 2011: Depot des comptes
- vendredi 07 septembre 2012: Depot des comptes
- vendredi 27 septembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130187 publié le 27/09/2013Annonce n° 1192 N° RCS : 411010390 - Dénomination : MOURIN - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 245000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- lundi 21 octobre 2013: Depot des comptes
- lundi 22 septembre 2014: Depot des comptes
- mardi 14 juillet 2015: Modification
Bodacc B n°20150133 publié le 14/07/2015Annonce n° 1830 N° RCS : 411010390 - Dénomination : MOURIN - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Gérant Président Directeur général : LAURE Pascal modification le 06 Juillet 2015 Commissaire aux comptes titulaire : GESTION - FINANCE - CONSEIL en fonction le 06 Juillet 2015 Commissaire aux comptes suppléant : FIGESCO AUDIT en fonction le 06 Juillet 2015 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- jeudi 20 août 2015: Depot des comptes
- vendredi 19 février 2016: Modification
Bodacc B n°20160035 publié le 19/02/2016Annonce n° 1212 N° RCS : 411010390 - Dénomination : MOURIN - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : GESTION - FINANCE - CONSEIL en fonction le 06 Juillet 2015 Commissaire aux comptes suppléant : FIGESCO AUDIT en fonction le 06 Juillet 2015 Directeur général : TAPIN Elisabeth en fonction le 26 Août 2015 Président : PL DEVELOPPEMENT en fonction le 12 Février 2016 - Modification : Modification de représentant..
- vendredi 29 juillet 2016: Depot des comptes
- jeudi 17 août 2017: Depot des comptes
- mardi 09 octobre 2018: Depot des comptes
- vendredi 02 août 2019: Modification
Bodacc B n°20190148 publié le 02/08/2019Annonce n° 1629 N° RCS : 411010390 - Dénomination : MOURIN - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : FIGESCO AUDIT modification le 31 Juillet 2019 ; Directeur général : TAPIN, LAURE Elisabeth en fonction le 26 Août 2015 ; Président : PL DEVELOPPEMENT en fonction le 12 Février 2016 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 27 août 2019: Depot des comptes
- mardi 08 juin 2021: Depot des comptes
- dimanche 13 juin 2021: Modification
Bodacc B n°20210114 publié le 13/06/2021Annonce n° 2271 N° RCS : 411010390 - Dénomination : MOURIN Tous travaux de bâtiment notamment la maçonnerie, peinture, carrelage, ravalement - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : PL DEVELOPPEMENT ; Directeur général : LAURE Elisabeth - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MOURIN- vendredi 29 octobre 2010 : Fermé
27 RUE AMBROISE RENDU 93800 EPINAY-SUR-SEINE - mercredi 27 septembre 2017 : Fermé
20 RUE SCHNAPPER 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - mercredi 27 septembre 2017 : Ouvert
13 SEN DES BASSES VIGNES 78780 MAURECOURT
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MOURIN- GEBLE PAULE : 7 RUE GUGLIELMO MARCONI 31400 TOULOUSE
- PADURET PETRU : 10 RUE ELLA MAILLART 91300 MASSY
- PEREIRA LUIS : 4 RUE MONTAIGNE 80080 AMIENS
- ROMANET JEAN-MICHEL : 745 CHE DU GOLLAT 38160 CHEVRIERES
- APASHU SERVICE : 8 RUE LEMERCIER 75017 PARIS 17
- ART DECO : 2 AV DU MARECHAL FOCH 92260 FONTENAY-AUX-ROSES
- CITY-BATS : 33 AV DU MAINE 75015 PARIS 15
- CONSTRUCTIONS BOIS BETON GUYANE : CITE SIGUY CABASSOU 97300 CAYENNE
- COORDINATION ENTREPRISES BATIMENT LIMITED : CARY CHAMBERS 1 PALK STREET
- DYNASET : 1600 SINT-PIETERS-LEEUW
- LES NOUVELLES RENOVATIONS : 55 RUE DE MONTREUIL 75011 PARIS 11
- MEB : LA HAUTE VOLLERIE 35520 LA MEZIERE
- SOGIREC : 10 AV DU CHATEAU 94440 VILLECRESNES
- STE D'ETUDES DE CONSTRUCTION ET D'AMELIORATION DE L'HABITAT : 64 BEAU SOLEIL 97122 BAIE-MAHAULT
- VIP CONSTRUCT : 30 RUE GASTON PHILIPPE 93200 SAINT-DENIS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MOURIN- CARPENTIER SYLVIE : 21 RUE DE CHOISY 78780 MAURECOURT
- DELCROIX GASTIANNE : 16 EPERON 78780 MAURECOURT
- FAUVEL CHRISTOPHE : 35 RUE DU MARECHAL LECLERC 78780 MAURECOURT
- FERNANDEZ ELIZABETH : 6 RUE DE CHOISY 78780 MAURECOURT
- FOURNIL ALICE : 35 RUE DU MARECHAL LECLERC 78780 MAURECOURT
- HAMELIN WILLIAM : 22 QUAI BOUBOU DADO 78780 MAURECOURT
- NEUVIALLE JEAN-JACQUES : 10 RUE DE PONTOISE 78780 MAURECOURT
- ALEXANDRE FIORI VO : 49 RUE MAURICE BERTEAUX 78780 MAURECOURT
- CONTACT-ELEC : 12 ALL LOUIS PIERRE AUROUSSEAU 78780 MAURECOURT
- IMAGEMEDIA : 25 RUE GENERAL DE GAULLE 78780 MAURECOURT
- M.H.D : 8 IMP JEAN BAPTISTE CHARCOT 78780 MAURECOURT
- SCI GUY MOQUET : 24 AV GENEAL LECLERC 78780 MAURECOURT
- SCI J.C.L.D. : 4 RUE HAMEL 78780 MAURECOURT
- SCI LES ROSEAUX : 4 CHE DU TARTALEAU 78780 MAURECOURT
- SCI SIMON : 10 RUE MAURICE HAMEL 78780 MAURECOURT
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MOURINRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives