CD VILLIERS
Présentation générale de CD VILLIERS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CD VILLIERS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CD VILLIERS est situé au 63 AV DE VILLIERS 75017 PARIS 17
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 29 avril 1997 et qui est immatriculée sous le numéro 412058620 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 6 à 9 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 96.02A ( Coiffure)
L'activité déclarée au greffe est : Coiffure
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 96.02A (Coiffure), les activités sont :
- - le lavage, la coupe, la mise en plis, la teinture, la coloration, l'ondulation, le défrisage de cheveux et les services analogues pour hommes et femmes
- - le rasage et la taille de la barbe
Mais exclus
- - la fabrication de perruques (cf32.99Z)
Chiffre d’affaire
CD VILLIERS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
CD VILLIERS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si CD VILLIERS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR15412058620
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CD VILLIERS de part son activité de 96.02A ( Coiffure) sont :
- 02596 : Coiffure (95.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (4.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- conte, daniel
- guibourt, laurent
- sathicq, michel dominique,
- societe civile jean-louis monnot et laurent guibourt
Les modifications survenues dans l'administration de la société CD VILLIERS
- 2008-07-08 : Président partant : Sathicq, Michel Dominique, nomination du Président : Conte, Daniel
- 2010-10-07 : modification du Gérant Conte, Daniel, Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET G. DANGAIX, Commissaire aux comptes suppléant partant : Mechin, Francois
- 2015-02-25 : modification du Président Conte, Daniel, nomination du Président : Ayoub, Naji, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE CIVILE JEAN-LOUIS MONNOT ET LAURENT GUIBOURT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Guibourt, Laurent
- 2017-12-21 : modification du Gérant Ayoub, Naji ; nomination du Gérant : Guignard, nom d'usage : Ayoub, Karine
- 2021-01-06 : Commissaire aux comptes titulaire partant : SOCIETE CIVILE JEAN-LOUIS MONNOT ET LAURENT GUIBOURT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Guibourt, Laurent
Les autres mandats des administrateurs
- conte, daniel :
- 2014-12-11 : HOTEL AMINA (562059691)
- guibourt, laurent :
- 2014-11-11 : HOTEL BERSOLY' S (542012216)
- 2013-01-31 : NEWS INVEST (422296038)
- 2011-10-11 : ACTUS FINANCE & COMMUNICATION (384045365)
- 2011-06-01 : CLICKEXPERTS (504341835)
- 2011-04-14 : PUBLIMONTRE DEVELOPPEMENT (478807555)
- 2010-10-15 : SOCIETE IMMOBILIERE D H M (582038022)
- societe civile jean-louis monnot et laurent guibourt :
- 2020-01-19 : AUBERIMMO SAS (512678699)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CD VILLIERS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CD VILLIERS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 412058620 00029 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1997-04-29 : mardi 29 avril 1997 |
Activité principale de l'unité légale | 96.02A : Coiffure |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Autres activités de services |
Sous section | Autres services personnels |
Activite | Coiffure |
Synonyme | coiffeur, salon de coiffure, barbier |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CD VILLIERSIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CD VILLIERS- jeudi 05 juin 2008: Depot des comptes
- mardi 08 juillet 2008: Modification
Bodacc B n°20080119 publié le 08/07/2008Annonce n° 1774 N° RCS : 412058620 - Dénomination : CD VILLIERS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 180000 EUR - Administration : Président partant : Sathicq, Michel Dominique, nomination du Président : Conte, Daniel - Modification : modification survenue sur la dénomination et l'administration
- mercredi 09 décembre 2009: Depot des comptes
- jeudi 07 octobre 2010: Modification
Bodacc B n°20100195 publié le 07/10/2010Annonce n° 1928 N° RCS : 412058620 - Dénomination : CD VILLIERS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 180000 EUR - Administration : modification du Gérant Conte, Daniel, Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET G. DANGAIX, Commissaire aux comptes suppléant partant : Mechin, Francois - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- lundi 18 octobre 2010: Depot des comptes
- vendredi 14 octobre 2011: Depot des comptes
- jeudi 19 juillet 2012: Depot des comptes
- lundi 26 août 2013: Depot des comptes
- mardi 05 août 2014: Depot des comptes
- mercredi 25 février 2015: Modification
Bodacc B n°20150039 publié le 25/02/2015Annonce n° 3947 N° RCS : 412058620 - Dénomination : CD VILLIERS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 180000 EUR - Administration : modification du Président Conte, Daniel, nomination du Président : Ayoub, Naji, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE CIVILE JEAN-LOUIS MONNOT ET LAURENT GUIBOURT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Guibourt, Laurent - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- mercredi 19 août 2015: Depot des comptes
- mardi 30 août 2016: Depot des comptes
- mardi 26 septembre 2017: Depot des comptes
- jeudi 21 décembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170245 publié le 21/12/2017Annonce n° 1633 N° RCS : 412058620 - Dénomination : CD VILLIERS - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 180000 EUR - Administration : modification du Gérant Ayoub, Naji ; nomination du Gérant : Guignard, nom d'usage : Ayoub, Karine - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- vendredi 16 novembre 2018: Depot des comptes
- dimanche 25 août 2019: Depot des comptes
- mercredi 06 janvier 2021: Modification
Bodacc B n°20210003 publié le 06/01/2021Annonce n° 1450 N° RCS : 412058620 - Dénomination : CD VILLIERS - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 180000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : SOCIETE CIVILE JEAN-LOUIS MONNOT ET LAURENT GUIBOURT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Guibourt, Laurent - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CD VILLIERS- vendredi 20 avril 2001 : Fermé
126 BD BERTHIER 75017 PARIS 17 - mardi 01 janvier 2008 : DESSANGE Ouvert
63 AV DE VILLIERS 75017 PARIS 17
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CD VILLIERS- BOULEMSAMER ANIFA : 73 BD ERNEST DALBY 44000 NANTES
- CHAPELLE LUCIE : 4 RUE DE COURANCES 91490 DANNEMOIS
- DEBIANE LYNDA : 3 RUE DES JARDINS 70200 LURE
- FORTIN SABINE : PL DE LA MAIRIE 32170 MIELAN
- LECRECQ MARTINE : 47 BD DE VERDUN 35000 RENNES
- MOREAU ESTELLE : 38 CHE DES PRES 41700 OISLY
- PAPON MARIE : 35 AV LEON GAMBETTA 49300 CHOLET
- PERROT MYLENE : 66 RTE DE FOURGES 27620 GASNY
- RANAIVO ANDONIAINA HARILALA : 18 RUE EVARISTE BERG 97490 SAINT-DENIS
- A.S.B. : 157 AV ANATOLE FRANCE 59410 ANZIN
- BONZAI : RUE FELIX EBOUE 97150 SAINT MARTIN
- LE SALON N : 8 RUE DE L'INDUSTRIE 68570 SOULTZMATT
- SALON ALEXANDRE : 5 RUE JULES FERRY 24130 PRIGONRIEUX
- SARL JUMANEL : 45 RUE DE PARIS 95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORET
- STYL'COIF : 52 PL DU MARCHE 28700 AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CD VILLIERS- CLAVAREAU LOUIS : 233 BD PEREIRE 75017 PARIS 17
- DEPLAIX JEAN-MARC : 206 BD PEREIRE 75017 PARIS 17
- DUBOIS LAPEYRONNIE ALICE : RUE TRUFFAUT 75017 PARIS 17
- FITUSSI ALEXANDRE : 5 RUE NICOLAS CHUQUET 75017 PARIS 17
- HOURRIEZ MAXIME : 6 RUE DEODAT DE SEVERAC 75017 PARIS 17
- SKHIRI MOURAD : 93 RUE CARDINET 75017 PARIS 17
- AKHERRAZ M'HAMED ET ABELLA : 5 RUE DE SENLIS 75017 PARIS 17
- GROUPEMENT FORESTIER DES EPERONS : 12 PL DU GAL KOENIG 75017 PARIS 17
- INTERNATIONAL DEVELOPMENT PARTNER : 23 RUE NOLLET 75017 PARIS 17
- LA FELICITE : 148 RUE LEGENDRE 75017 PARIS 17
- MAJUCA : 3 SQ DE TOCQUEVILLE 75017 PARIS 17
- RAPPROCHEMENTS SINO FRANCAIS : 85 AV DE WAGRAM 75017 PARIS 17
- SAINT ANDRE DES ARTS 26 : 11 RUE EDOUARD DETAILLE 75017 PARIS 17
- SC CEAL : 73 RUE BOURSAULT 75017 PARIS 17
- SCI BELLEVILLE : 8 RUE EDOUARD DETAILLE 75017 PARIS 17
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CD VILLIERSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives