ETANE
Présentation générale de ETANE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ETANE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ETANE est situé au 269 RUE LECOURBE 75015 PARIS 15
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 01 juillet 1997 et qui est immatriculée sous le numéro 412207888 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 6 à 9 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 16 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.11C ( Supérettes)
L'activité déclarée au greffe est : Supérettes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.11C (Supérettes), les activités sont :
- - le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente comprise entre 120 et 400 m²
Chiffre d’affaire
ETANE à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de 1 804 510.00 € pour un résultat de 30 525.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
ETANE est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si ETANE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR67412207888
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ETANE de part son activité de 47.11C ( Supérettes) sont :
- 01505 : Commerce de détail fruits légumes épicerie (59.2% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (30.4% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- bibas, philippe
- bibas, philippe ;
- cohen, guilboa
- cohen, guilboa,
- cohen, salomon,
- ouzaid, rafik
Les modifications survenues dans l'administration de la société ETANE
- 2010-12-14 : Gérant partant : Cohen, Salomon, nomination du Gérant : Cohen, Guilboa
- 2012-03-13 : modification du Président Cohen, Guilboa
- 2012-06-01 : Président partant : Cohen, Guilboa, nomination du Président : Bibas, Philippe
- 2015-01-15 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : INTER AUDIT CONTROL, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Ayache, Romain
- 2021-01-20 : Président partant : Bibas, Philippe ; nomination du Président : Ouzaid, Rafik
Les autres mandats des administrateurs
- bibas, philippe :
- 2014-10-29 : SOGIMARKET (520733890)
- 2014-05-06 : BTF EPIL (509849238)
- cohen, salomon, :
- 2015-10-01 : ZAPA (722024700)
- 2010-02-03 : SNC LOCATERRE EBENE (448054312)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ETANE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ETANE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 412207888 00014 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1997-07-01 : mardi 01 juillet 1997 |
Activité principale de l'unité légale | 47.11C : Supérettes |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de détail en magasin non spécialisé |
Activite | Supérettes |
Synonyme | épicier, supérette, vendeur en épicerie, détaillant d'alimentation générale |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ETANE- CO
2017 | 1 398 742.00 | 948 303.00 |
2016 | 450 438.00 | 888 185.00 |
2017 | 16 000.00 |
2016 | 16 000.00 |
2017 | 27 868.00 |
2016 | 11 360.00 |
2017 | 948 303.00 |
2016 | 888 185.00 |
2017 | 1 804 510.00 | 1 836 037.00 |
2016 | 31 527.00 | 1 846 456.00 |
2017 | 30 525.00 |
2016 | 18 907.00 |
2017 | 27 868.00 |
2016 | 11 360.00 |
2017 | 583 478.00 |
2016 | 583 478.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ETANE- mercredi 23 janvier 2008: Depot des comptes
- dimanche 19 juillet 2009: Depot des comptes
- vendredi 05 février 2010: Depot des comptes
- lundi 06 décembre 2010: Depot des comptes
- mardi 14 décembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100241 publié le 14/12/2010Annonce n° 755 N° RCS : 412207888 - Dénomination : ETANE - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 16000 EUR - Administration : Gérant partant : Cohen, Salomon, nomination du Gérant : Cohen, Guilboa - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 13 mars 2012: Modification
Bodacc B n°20120051 publié le 13/03/2012Annonce n° 1282 N° RCS : 412207888 - Dénomination : ETANE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 16000 EUR - Administration : modification du Président Cohen, Guilboa - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- lundi 07 mai 2012: Depot des comptes
- vendredi 01 juin 2012: Modification
Bodacc B n°20120104 publié le 01/06/2012Annonce n° 857 N° RCS : 412207888 - Dénomination : ETANE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 16000 EUR - Administration : Président partant : Cohen, Guilboa, nomination du Président : Bibas, Philippe - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 15 janvier 2015: Modification
Bodacc B n°20150010 publié le 15/01/2015Annonce n° 1346 N° RCS : 412207888 - Dénomination : ETANE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 16000 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : INTER AUDIT CONTROL, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Ayache, Romain - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 08 juillet 2015: Depot des comptes
- mercredi 08 juillet 2015: Depot des comptes
- samedi 07 novembre 2015: Depot des comptes
- vendredi 14 octobre 2016: Depot des comptes
- jeudi 04 janvier 2018: Depot des comptes
- mardi 11 décembre 2018: Depot des comptes
- mercredi 20 janvier 2021: Modification
Bodacc B n°20210013 publié le 20/01/2021Annonce n° 2619 N° RCS : 412207888 - Dénomination : ETANE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 16000 EUR - Administration : Président partant : Bibas, Philippe ; nomination du Président : Ouzaid, Rafik - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ETANE- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
269 RUE LECOURBE 75015 PARIS 15
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ETANE- LEBRU JEAN MARC : 273 AV DE LARDENNE 31170 TOURNEFEUILLE
- MENANT JEREMY : 95 RUE DE SAINTES 16000 ANGOULEME
- VITORIO FRANCISCO : AV DE MALHIRA AURON 06660 SAINT-ETIENNE-DE-TINEE
- BISTROT BOCAUX FRANCE : 10 RUE DU PRINTEMPS 75017 PARIS 17
- CCLJ : 107 RUE DE FOUGERES 35700 RENNES
- CLAIRAY : 40 RUE JACQUES HUET 76400 FECAMP
- FALMANA DISTRIBUTION : 7 RUE DE LA REPUBLIQUE 13200 ARLES
- J.THANUS : 142 AV ARISTIDE BRIAND 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
- JPV : 17 AV ALSACE LORRAINE 38000 GRENOBLE
- OLDIS : 32 RUE PRINCIPALE 68480 OLTINGUE
- R.P.T. DISTRIBUTION ALIMENTAIRE : 1 ALL DES MARRONNIERS 46800 MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC
- SAS 99 : RTE DU RAIZET 97139 LES ABYMES
- SELLERIE DU CABARET : 141 RTE DE VILLEMONTAIS 42155 OUCHES
- SOCIETE COOPERATIVE DE CONSOMMATION DES SALARIES DES GROUPES LA POSTE ET FRANCE TELECOM DES SERVICES PUBLICS ET DE L'E : 1 RUE DE LA CERAMIQUE 87100 LIMOGES
- SODIREX : 7 BD POISSONNIERE 75002 PARIS 2
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ETANE- BERGERON ELISABETH : 9 RUE TIPHAINE 75015 PARIS 15
- DECRESSAIN ARNAUD : 25 RUE FALGUIERE 75015 PARIS 15
- HAUSTGEN SYLVIE : 26 AV DE LOWENDAL 75015 PARIS 15
- HOFMANN OLIVIER : 33 RUE FONDARY 75015 PARIS 15
- JICQUEL GIACOMO : 45 RUE LECOURBE 75015 PARIS 15
- KOUDOU DENISE : 47 RUE DUTOT 75015 PARIS 15
- MARTIN ADRIAN : 48 RUE SAINT LAMBERT 75015 PARIS 15
- MATHEY MICHELE : 4 RUE JUGE 75015 PARIS 15
- REGNIER CAROLINE : 7 VLA DES ENTREPRENEURS 75015 PARIS 15
- TRICAUD PIERRE : 4 RUE GEORGE BERNARD SHAW 75015 PARIS 15
- 15 AOUT PRODUCTIONS : 13 RUE CHAUVELOT 75015 PARIS 15
- AFFA : 4 RUE DES MORILLONS 75015 PARIS 15
- ASSOCIATION LES VOLEURS : 79 RUE FONDARY 75015 PARIS 15
- MON ECOLE MON JARDIN : 5 AV DE LA PTE BRANCION 75015 PARIS 15
- TORAL IMMOBILIER : 5 RUE BOUILLOUX LAFONT 75015 PARIS 15
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ETANERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives