LA FRANCAISE INFLECTION POINT
Présentation générale de LA FRANCAISE INFLECTION POINT
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LA FRANCAISE INFLECTION POINT et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LA FRANCAISE INFLECTION POINT est situé au 128 BD RASPAIL 75006 PARIS 6
C'est une grande entreprise qui a été crée le vendredi 23 mai 1997 et qui est immatriculée sous le numéro 412382632 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 500 200,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 66.30Z ( Gestion de fonds)
L'activité déclarée au greffe est : Gestion de fonds
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 66.30Z (Gestion de fonds), les activités sont :
- - la gestion d'autres fonds de placement
- - la gestion de caisses de retraite
- - la gestion de fonds communs de placement
- - la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers
- - les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que :
Chiffre d’affaire
LA FRANCAISE INFLECTION POINT à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de 10 636 100.00 € pour un résultat de 712 400.00 € grace à 0 établissement(s) et 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Greffe
LA FRANCAISE INFLECTION POINT est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si LA FRANCAISE INFLECTION POINT est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR14412382632
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LA FRANCAISE INFLECTION POINT de part son activité de 66.30Z ( Gestion de fonds) sont :
- 00478 : Sociétés financières (26.3% des salariés)
- 02120 : Banques (17.2% des salariés)
- 01672 : Sociétés d'assurances (9.6% des salariés)
- 02931 : Activités de marchés financiers (4.1% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (3.8% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.9% des salariés)
- 01601 : Bourse (2.8% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (1.4% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (1.3% des salariés)
- 01527 : Immobilier (1.1% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (28.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- auclair, pascale
- bdo-gendrot
- bochaton,
- de lattre, herve
- ernst & young audit,
- fournier, bertrand,
- fournier, bertrand, modification du
- freda, anton, frederico, giovanni ; nomination de l'
- gerbaldi, alain,
- knôrzer, andreas,
- mimran, philippe,
- morano, emmanuel
- morano, emmanuel,
- most, philippe
- prepoudis, aris
- rousseau, franck
- wittendorfer, rolf,
Les modifications survenues dans l'administration de la société LA FRANCAISE INFLECTION POINT
- 2008-07-15 : Membre du Directoire partant : De Lattre, Herve
- 2008-08-15 : Membre du conseil de surveillance partant : Wittendorfer, Rolf, nomination du Membre du conseil de surveillance : Most, Philippe
- 2009-04-30 : nomination du Président : Desbois, Christian, Président du conseil de surveillance partant : Gôtz, Fidelis Maria, nomination du Président du conseil de surveillance : Lepine, Xavier, nomination du Membre du Directoire : Desbois, Christian, nomination du Membre du Directoire : Mimran, Philippe, nomination du Membre du Directoire : Fauvel, Jérôme, modification du Vice-Président du Directoire Fournier, Bertrand, Vice-Président et Membre du conseil de surveillance partant : Destremeau, Jean Noel, nomination du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance : Kristinsson, Kristinn, Membre du conseil de surveillance partant : Most, Philippe, nomination du Membre du conseil de surveillance : Riviere, Patrick, nomination du Membre du conseil de surveillance : Gerbaldi, Alain, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS.
- 2010-01-07 : modification du Président Fournier, Bertrand, Président partant : Desbois, Christian, Membre du Directoire partant : Desbois, Christian, nomination du Membre du Directoire : Fournier, Bertrand, modification du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance Knôrzer, Andreas, Vice-Président et Membre du conseil de surveillance partant : Kristinsson, Kristinn, nomination du Membre du conseil de surveillance : Prepoudis, Aris
- 2010-04-15 : nomination du Directeur général et Membre du Directoire : Bochaton, nom d'usage : Auclair, Pascale
- 2011-01-27 : Membre du Directoire partant : Mimran, Philippe, nomination du Membre du Directoire : Morano, Emmanuel, Membre du conseil de surveillance partant : Gerbaldi, Alain, nomination du Membre du conseil de surveillance : Rousseau, Franck
- 2012-01-11 : Président partant : Fournier, Bertrand, nomination du Président : Bochaton, nom d'usage : Auclair, Pascale, Membre du Directoire partant : Fournier, Bertrand, modification du Membre du Directoire Bochaton, nom d'usage : Auclair, Pascale
- 2012-10-03 : nomination du Membre du Directoire : Cassagnes, Elisabeth
- 2013-09-03 : Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : BDO-GENDROT
- 2014-02-25 : Membre du Directoire partant : Morano, Emmanuel
- 2014-06-26 : Vice-Président et Membre du conseil de surveillance partant : Knôrzer, Andreas, Membre du conseil de surveillance partant : Prepoudis, Aris
- 2014-06-26 : nomination du Vice-président du conseil de surveillance : Riviere, Patrick
- 2014-09-02 : modification du Président et Administrateur Bochaton, nom d'usage : Auclair, Pascale, nomination du Président du conseil d'administration : Kiernan, Matthew John, Membre du directoire partant : Ninet, Jacques, Membre du directoire partant : Fauvel, Jérôme, Membre du directoire partant : Bochaton, nom d'usage : Auclair, Pascale, Vice-président du conseil de surveillance partant : Riviere, Patrick, Membre du directoire partant : Cassagnes, Elisabeth, Président du conseil de surveillance partant : Lepine, Xavier, Membre du conseil de surveillance partant : Riviere, Patrick, Membre du conseil de surveillance partant : Rousseau, Franck, nomination du Directeur général et Administrateur : Jacquier-Laforge, Laurent, Hubert, Joseph, nomination de l'Administrateur : Freda, Anton, Frederico, Giovanni, nomination de l'Administrateur : Lecomte, Philippe, Guy, Jean-Claude
- 2015-06-02 : nomination de l'Administrateur : Clements-Hunt, Paul Frederick
- 2018-04-26 : Administrateur partant : Freda, Anton, Frederico, Giovanni ; nomination de l'Administrateur : Rousseau, Franck
Les autres mandats des administrateurs
- ernst & young audit, :
- 2020-11-17 : SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION ET DE DÉTENTION HÔTELIERE VISTA (805264082)
- 2017-11-19 : EFFIA STATIONNEMENT SAINT MAUR DES FOSSES (824566996)
- 2017-10-26 : SPW INTERNATIONAL (417890134)
- 2017-10-19 : LEADER FILMS CONSERVATOIRE LIBRE DU CINEMA FRANCAIS (342357290)
- 2017-10-18 : MAILJET (524536992)
- 2017-10-18 : EVOLIS (314889544)
- 2017-09-30 : Pret (France) (533214003)
- 2017-09-27 : EFFIA (341827566)
- 2017-09-10 : AERECO (327985230)
- 2017-09-08 : NSK FRANCE (421689100)
- 2017-08-31 : SOCIETE D'APPLICATIONS MECANIQUES DU DIAMANT (546150392)
- 2017-08-27 : SOCIETE DU LOUVRE - LA FAYETTE (552141475)
- 2017-08-27 : NORMANDY PRECISION COMPONENTS (351463427)
- 2017-08-22 : SEM Ville Renouvelée - EFFIA Roubaix SAS (752364539)
- 2017-08-20 : COMUTO (491904546)
- 2017-08-20 : SOURCING & CREATION (487716623)
- 2017-08-18 : LYRIA (428678627)
- 2017-08-17 : KEOLIS VAL-HAINAUT (775627102)
- 2017-08-11 : TRADEDOUBLER (431573716)
- 2017-08-09 : EFFIA Stationnement (435272596)
- fournier, bertrand, :
- 2020-01-21 : CLEF D'AVENIR (880790936)
- 2018-07-10 : SCI AGIBRI (840957526)
- 2018-06-04 : SCI AGIHUB SIEGE (840086789)
- 2018-01-15 : SCI AGITER (834605172)
- 2017-07-27 : SCI AGICAM (831175062)
- 2016-08-10 : SCI AGIFRESNE (822000071)
- 2016-04-25 : SCI AGILAB (819884297)
- 2016-01-28 : SCI AGICHA (818063976)
- 2013-08-07 : SCI AGIHENT (794689638)
- 2013-07-31 : SCI AGIGRAND (794553362)
- 2013-04-16 : SCI AGIART (792477291)
- rousseau, franck :
- 2015-12-24 : FRAMELIGHT (534806344)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LA FRANCAISE INFLECTION POINT et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LA FRANCAISE INFLECTION POINT |
Sigle de l'unité légale | LFIP |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 412382632 00047 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1997-05-23 : vendredi 23 mai 1997 |
Activité principale de l'unité légale | 66.30Z : Gestion de fonds |
État administratif de l'unité légale | C : Cessée |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 00 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
Division | Gestion de fonds |
Activite | Gestion de fonds |
Synonyme | gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LA FRANCAISE INFLECTION POINT- CO
2017 | 7 109 700.00 | 7 077 600.00 |
2016 | 32 100.00 | 5 346 200.00 |
2017 | 500 200.00 |
2016 | 500 200.00 |
2017 | 541 100.00 |
2016 | 352 700.00 |
2017 | 7 077 600.00 |
2016 | 5 346 200.00 |
2017 | 10 636 100.00 |
2016 | 9 915 100.00 |
2017 | 712 400.00 |
2016 | 742 000.00 |
2017 | 541 100.00 |
2016 | 352 700.00 |
2017 | 4 131 800.00 | 284 900.00 |
2016 | 3 846 900.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LA FRANCAISE INFLECTION POINT- mardi 15 juillet 2008: Modification
Bodacc B n°20080124 publié le 15/07/2008Annonce n° 952 N° RCS : 412382632 - Dénomination : SARASIN EXPERTISE AM - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - capital : 350000 EUR - Administration : Membre du Directoire partant : De Lattre, Herve - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 15 août 2008: Modification
Bodacc B n°20080145 publié le 15/08/2008Annonce n° 1265 N° RCS : 412382632 - Dénomination : SARASIN EXPERTISE AM - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - capital : 350000 EUR - Administration : Membre du conseil de surveillance partant : Wittendorfer, Rolf, nomination du Membre du conseil de surveillance : Most, Philippe - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 15 août 2008: Modification
Bodacc B n°20080145 publié le 15/08/2008Annonce n° 1266 N° RCS : 412382632 - Dénomination : SARASIN ASSET MANAGEMENT (France) - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - capital : 350000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination
- mardi 02 septembre 2008: Depot des comptes
- mardi 07 avril 2009: Modification
Bodacc B n°20090068 publié le 07/04/2009Annonce n° 1611 N° RCS : 412382632 - Dénomination : SARASIN ASSET MANAGEMENT (France) - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - capital : 350000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- jeudi 16 avril 2009: Depot des comptes
- jeudi 30 avril 2009: Modification
Bodacc B n°20090084 publié le 30/04/2009Annonce n° 1907 N° RCS : 412382632 - Dénomination : UFG - SARASIN AM - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 350000 EUR - Administration : nomination du Président : Desbois, Christian, Président du conseil de surveillance partant : Gôtz, Fidelis Maria, nomination du Président du conseil de surveillance : Lepine, Xavier, nomination du Membre du Directoire : Desbois, Christian, nomination du Membre du Directoire : Mimran, Philippe, nomination du Membre du Directoire : Fauvel, Jérôme, modification du Vice-Président du Directoire Fournier, Bertrand, Vice-Président et Membre du conseil de surveillance partant : Destremeau, Jean Noel, nomination du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance : Kristinsson, Kristinn, Membre du conseil de surveillance partant : Most, Philippe, nomination du Membre du conseil de surveillance : Riviere, Patrick, nomination du Membre du conseil de surveillance : Gerbaldi, Alain, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS. - Modification : modification survenue sur la dénomination, la forme juridique et l'administration
- dimanche 28 juin 2009: Modification
Bodacc B n°20090122 publié le 28/06/2009Annonce n° 1008 N° RCS : 412382632 - Dénomination : UFG - SARASIN AM - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 500150 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- jeudi 07 janvier 2010: Modification
Bodacc B n°20100004 publié le 07/01/2010Annonce n° 1365 N° RCS : 412382632 - Dénomination : UFG - SARASIN AM - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 500150 EUR - Administration : modification du Président Fournier, Bertrand, Président partant : Desbois, Christian, Membre du Directoire partant : Desbois, Christian, nomination du Membre du Directoire : Fournier, Bertrand, modification du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance Knôrzer, Andreas, Vice-Président et Membre du conseil de surveillance partant : Kristinsson, Kristinn, nomination du Membre du conseil de surveillance : Prepoudis, Aris - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 15 avril 2010: Modification
Bodacc B n°20100073 publié le 15/04/2010Annonce n° 2117 N° RCS : 412382632 - Dénomination : LFP-SARASIN AM - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 500150 EUR - Administration : nomination du Directeur général et Membre du Directoire : Bochaton, nom d'usage : Auclair, Pascale - Modification : modification survenue sur la dénomination et l'administration
- lundi 20 septembre 2010: Depot des comptes
- jeudi 27 janvier 2011: Modification
Bodacc B n°20110019 publié le 27/01/2011Annonce n° 1188 N° RCS : 412382632 - Dénomination : LFP-SARASIN AM - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 500150 EUR - Administration : Membre du Directoire partant : Mimran, Philippe, nomination du Membre du Directoire : Morano, Emmanuel, Membre du conseil de surveillance partant : Gerbaldi, Alain, nomination du Membre du conseil de surveillance : Rousseau, Franck - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 22 août 2011: Depot des comptes
- mercredi 11 janvier 2012: Modification
Bodacc B n°20120007 publié le 11/01/2012Annonce n° 3503 N° RCS : 412382632 - Dénomination : LFP-SARASIN AM - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 500150 EUR - Administration : Président partant : Fournier, Bertrand, nomination du Président : Bochaton, nom d'usage : Auclair, Pascale, Membre du Directoire partant : Fournier, Bertrand, modification du Membre du Directoire Bochaton, nom d'usage : Auclair, Pascale - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 20 août 2012: Depot des comptes
- mercredi 03 octobre 2012: Modification
Bodacc B n°20120191 publié le 03/10/2012Annonce n° 1412 N° RCS : 412382632 - Dénomination : LFP-SARASIN AM - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 500150 EUR - Administration : nomination du Membre du Directoire : Cassagnes, Elisabeth - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 02 août 2013: Depot des comptes
- mardi 03 septembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130169 publié le 03/09/2013Annonce n° 784 N° RCS : 412382632 - Dénomination : LFP-SARASIN AM - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 500150 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : BDO-GENDROT - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 25 février 2014: Modification
Bodacc B n°20140039 publié le 25/02/2014Annonce n° 1912 N° RCS : 412382632 - Dénomination : LFP-SARASIN AM - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 500150 EUR - Administration : Membre du Directoire partant : Morano, Emmanuel - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 26 juin 2014: Modification
Bodacc B n°20140121 publié le 26/06/2014Annonce n° 898 N° RCS : 412382632 - Dénomination : LFP-SARASIN AM - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 500150 EUR - Administration : Vice-Président et Membre du conseil de surveillance partant : Knôrzer, Andreas, Membre du conseil de surveillance partant : Prepoudis, Aris - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 26 juin 2014: Modification
Bodacc B n°20140121 publié le 26/06/2014Annonce n° 905 N° RCS : 412382632 - Dénomination : LA FRANCAISE INFLECTION POINT - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 500150 EUR - Administration : nomination du Vice-président du conseil de surveillance : Riviere, Patrick - Modification : modification survenue sur la dénomination, le sigle et l'administration
- samedi 30 août 2014: Depot des comptes
- mardi 02 septembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140167 publié le 02/09/2014Annonce n° 1122 N° RCS : 412382632 - Dénomination : LA FRANCAISE INFLECTION POINT - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 500150 EUR - Administration : modification du Président et Administrateur Bochaton, nom d'usage : Auclair, Pascale, nomination du Président du conseil d'administration : Kiernan, Matthew John, Membre du directoire partant : Ninet, Jacques, Membre du directoire partant : Fauvel, Jérôme, Membre du directoire partant : Bochaton, nom d'usage : Auclair, Pascale, Vice-président du conseil de surveillance partant : Riviere, Patrick, Membre du directoire partant : Cassagnes, Elisabeth, Président du conseil de surveillance partant : Lepine, Xavier, Membre du conseil de surveillance partant : Riviere, Patrick, Membre du conseil de surveillance partant : Rousseau, Franck, nomination du Directeur général et Administrateur : Jacquier-Laforge, Laurent, Hubert, Joseph, nomination de l'Administrateur : Freda, Anton, Frederico, Giovanni, nomination de l'Administrateur : Lecomte, Philippe, Guy, Jean-Claude - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 02 juin 2015: Modification
Bodacc B n°20150103 publié le 02/06/2015Annonce n° 774 N° RCS : 412382632 - Dénomination : LA FRANCAISE INFLECTION POINT - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 500150 EUR - Administration : nomination de l'Administrateur : Clements-Hunt, Paul Frederick - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 27 août 2015: Depot des comptes
- mardi 02 février 2016: Modification
Bodacc B n°20160022 publié le 02/02/2016Annonce n° 2915 N° RCS : 412382632 - Dénomination : LA FRANCAISE INFLECTION POINT - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 500150 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- mardi 09 août 2016: Depot des comptes
- samedi 03 juin 2017: Depot des comptes
- jeudi 26 avril 2018: Modification
Bodacc B n°20180081 publié le 26/04/2018Annonce n° 1857 N° RCS : 412382632 - Dénomination : LA FRANCAISE INFLECTION POINT - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 500150 EUR - Administration : Administrateur partant : Freda, Anton, Frederico, Giovanni ; nomination de l'Administrateur : Rousseau, Franck - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 24 juin 2018: Depot des comptes
- mardi 21 août 2018: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1491 N° RCS : 314024019 - Dénomination : LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 17696676.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Article L.236-14 du code de commerce - Origine :
- mardi 21 août 2018: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1492 N° RCS : 412382632 - Dénomination : LA FRANCAISE INFLECTION POINT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 500150.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Article L.236-14 du code de commerce - Origine :
- vendredi 19 octobre 2018: Radiation
Bodacc B publié le 19/10/2018N° RCS : 412382632 - Dénomination : LA FRANCAISE INFLECTION POINT 128 boulevard Raspail 75006 Paris - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - Radiaton du registre
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LA FRANCAISE INFLECTION POINT- jeudi 25 décembre 1997 : Fermé
52 BD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS 3 - dimanche 01 février 2009 : Fermé
31 RUE DE LISBONNE 75008 PARIS 8 - vendredi 01 janvier 2016 : Fermé
173 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8 - lundi 01 octobre 2018 : Fermé
128 BD RASPAIL 75006 PARIS 6
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LA FRANCAISE INFLECTION POINT- DAZAR : 80 RUE DE TURENNE 75003 PARIS 3
- DGVL : 66 ALL DU PARMELAN 74370 EPAGNY METZ-TESSY
- GHANJ : 47 BD COMMANDANT CHARCOT 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- GIRAUDVV : 5 FRAIGNAU 17170 SAINT-CYR-DU-DORET
- HOLDING EFR : 45 RUE FRANCOIS BLUMET 38360 SASSENAGE
- HOLDING ESNAULT JULIEN : LE VAL HUE 50260 BRICQUEBEC-EN-COTENTIN
- HOLDING RC : 18 RUE JEAN BREMOND 30128 GARONS
- HONATHO : 8 RUE DU HAUT KOENIGSBOURG 68000 COLMAR
- LAHNA HOLDING : 17 RUE VICTOR HUGO 93110 ROSNY-SOUS-BOIS
- MP : 3 RUE DE LA POMPE 45300 PANNECIERES
- PAUL ET MARGUERITE HOLDING : 33 BD BERTHELOT 63400 CHAMALIERES
- PVF INVEST : 6 RUE DE L AMERIQUE 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
- QUEEN INVESTISSEMENT : RES LE PALAIS D ETE 66700 ARGELES-SUR-MER
- RJMS : 3 AV MOZART 75016 PARIS 16
- SPFPL GROUPE BERTHELIER : 160 PRO DU VERGER 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LA FRANCAISE INFLECTION POINT- LETURCQ BARNABE : 74 RUE MADAME 75006 PARIS 6
- SOUTO JOSE : 126 BD SAINT GERMAIN 75006 PARIS 6
- VACONSIN JOSETTE : 16 RUE DU DRAGON 75006 PARIS 6
- BOA : 127 BD DU MONTPARNASSE 75006 PARIS 6
- CHRYSSODIM : 31 RUE SAINT ANDRE DES ARTS 75006 PARIS 6
- EDITABLE : 59 BD RASPAIL 75006 PARIS 6
- INDIV VALEUR J.PATRICK ET VALEUR RENEE : 12 RUE DES CANETTES 75006 PARIS 6
- LAUREDIANE : 5 PL SAINT SULPICE 75006 PARIS 6
- SCI CHARTIER-PAGES : 77 BD DU MONTPARNASSE 75006 PARIS 6
- SCI DAVIS : 1 RUE HUYSMANS 75006 PARIS 6
- SCI DES VIGNES : 109 RUE DU CHERCHE MIDI 75006 PARIS 6
- SCI DU SOLEIL LEVANT : 26 RUE JACOB 75006 PARIS 6
- SCI PALINE : 24 RUE DES GRANDS AUGUSTINS 75006 PARIS 6
- SYND DE COPRDU 85 R DE SEVRES 75106 PARI : 85 RUE DE SEVRES 75006 PARIS 6
- ZAZA : 7 RUE DE LA GRANDE CHAUMIERE 75006 PARIS 6
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LA FRANCAISE INFLECTION POINTRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives