METOS
Présentation générale de METOS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société METOS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société METOS est situé au 40 BD DE NESLES 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le jeudi 05 juin 1997 et qui est immatriculée sous le numéro 412644015 au greffe de MEAUX
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 37 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.69C ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.69C (Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services), les activités sont :
- - le commerce de gros de machines et équipements utilisés dans le commerce et les services
Chiffre d’affaire
METOS à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 4 369 953.00 € pour un résultat de 415 044.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
METOS est du ressort du greffe de MEAUX dont les coordonnées postales sont 56 RUE ARISTIDE BRIAND 77100 MEAUX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-meaux.fr
TVA intracommunautaire
Si METOS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR15412644015
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à METOS de part son activité de 46.69C ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services) sont :
- 00573 : Commerces de gros (55.9% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (9.1% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (3.8% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (3.7% des salariés)
- 01412 : Installation aéraulique frigorifique et thermique (2.8% des salariés)
- 02198 : Vente par à distance (2.1% des salariés)
- 00804 : VRP (2% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (1.6% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (18.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société METOS
- 2008-01-02 : Président de la société : VIGLIONE Angelo. Directeur général : COMPERE Benedicte. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET DELOITTE TOUCHE TOHMATSU. Commissaire aux comptes suppléant : JOUBERT PHilippe.
- 2009-03-22 : Président de la société : VIGLIONE Angelo. Directeur général : COMPERE Benedicte. Commissaire aux comptes titulaire : JOUBERT PHilippe. Commissaire aux comptes suppléant : CFG AUDIT.
- 2015-01-21 : modification du Président Viglione, Angelo, nomination du Président : Berti, Luciano Achille Luigi
- 2021-06-13 : Président partant : Berti, Luciano Achille Luigi ; nomination du Président : Compere, Bénédicte
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société METOS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | METOS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 412644015 00049 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1997-06-05 : jeudi 05 juin 1997 |
Activité principale de l'unité légale | 46.69C : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros d'autres équipements industriels |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en fournitures pour le commerce, vendeur de fournitures pour le commerce en gros, grossiste en équipement pour le commerce, vendeur d'équipement pour le commerce en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de METOS- CO
2020 | 4 407 503.00 | 4 168 679.00 |
2019 | 238 824.00 | 4 146 783.00 |
2020 | 37 000.00 |
2019 | 37 000.00 |
2020 | 275 050.00 |
2019 | 245 275.00 |
2020 | 4 168 679.00 |
2019 | 4 146 783.00 |
2020 | 4 369 953.00 | 4 605 815.00 |
2019 | 235 861.00 | 5 271 965.00 |
2020 | 415 044.00 |
2019 | 382 378.00 |
2020 | 275 050.00 |
2019 | 245 275.00 |
2020 | 1 149 784.00 |
2019 | 1 149 784.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société METOS- mercredi 02 janvier 2008: Modification
Bodacc B n°20080001 publié le 02/01/2008Annonce n° 1340 N° RCS : 412644015 - Dénomination : METOS Achat commercialisation sous toutes ses formes de tout équipement professionnel de cuisine ustensiles de cuisine et de table. - forme juridique : S.A.S. unipersonnelle - capital : 37000.00 EUR - Administration : Président de la société : VIGLIONE Angelo. Directeur général : COMPERE Benedicte. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET DELOITTE TOUCHE TOHMATSU. Commissaire aux comptes suppléant : JOUBERT PHilippe. - Modification : Changement de président directeur général
- mercredi 19 mars 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 19/03/2008N° RCS : 412644015 - Dénomination : METOS - Adresse : 40 boulevard de Nesles 77420 Champs-sur-Marne - Activité : Achat commercialisation sous toutes ses formes de tout équipement professionnel de cuisine ustensiles de cuisine et de table. - forme juridique : S.A.S. unipersonnelle - capital : 37000.00 EUR - Administration : Président de la société : VIGLIONE Angelo. Directeur général : COMPERE Benedicte. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET DELOITTE TOUCHE TOHMATSU. Commissaire aux comptes suppléant : JOUBERT PHilippe.
- dimanche 22 mars 2009: Modification
Bodacc B n°20090057 publié le 22/03/2009Annonce n° 2273 N° RCS : 412644015 - Dénomination : METOS Achat commercialisation sous toutes ses formes de tout équipement professionnel de cuisine ustensiles de cuisine et de table. - forme juridique : S.A.S. unipersonnelle - capital : 37000.00 EUR - Administration : Président de la société : VIGLIONE Angelo. Directeur général : COMPERE Benedicte. Commissaire aux comptes titulaire : JOUBERT PHilippe. Commissaire aux comptes suppléant : CFG AUDIT. - Modification : Changement de commissaire aux comptes
- mercredi 29 avril 2009: Depot des comptes
- lundi 07 septembre 2009: Depot des comptes
- mardi 28 décembre 2010: Depot des comptes
- lundi 26 mars 2012: Depot des comptes
- samedi 15 février 2014: Depot des comptes
- samedi 15 février 2014: Depot des comptes
- mercredi 21 janvier 2015: Modification
Bodacc B n°20150014 publié le 21/01/2015Annonce n° 3255 N° RCS : 412644015 - Dénomination : METOS - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 37000 EUR - Administration : modification du Président Viglione, Angelo, nomination du Président : Berti, Luciano Achille Luigi - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 08 août 2016: Depot des comptes
- lundi 08 août 2016: Depot des comptes
- mercredi 24 août 2016: Depot des comptes
- mercredi 23 janvier 2019: Depot des comptes
- mercredi 23 janvier 2019: Depot des comptes
- mardi 03 septembre 2019: Depot des comptes
- jeudi 18 février 2021: Depot des comptes
- dimanche 13 juin 2021: Modification
Bodacc B n°20210114 publié le 13/06/2021Annonce n° 2221 N° RCS : 412644015 - Dénomination : METOS - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 37000 EUR - Administration : Président partant : Berti, Luciano Achille Luigi ; nomination du Président : Compere, Bénédicte - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société METOS- lundi 05 juillet 1999 : Fermé
46 RUE DE PARIS 78600 MAISONS-LAFFITTE - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
48 RUE GABRIEL LAME 75012 PARIS 12 - jeudi 05 juillet 2007 : Fermé
74 RUE DE BERCY 75012 PARIS 12 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
40 BD DE NESLES 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société METOS- SALDIVIA ROSANA GRACIEL : LD CONVENANCE 97122 BAIE-MAHAULT
- BERNIER SERVICE : 21 RUE DE L'USINE 19520 MANSAC
- DAUPHINE MOBILIER DECO : 6 AV DU MAQUIS DE L OISANS 38800 LE PONT-DE-CLAIX
- EIS BERG -EB- : 167 AV DE LA PLAGE 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE
- ENERGIE PLUS SERVICE : 29 RUE DEBELLEYME 75003 PARIS 3
- FOODING PACK SOLUTIONS : 11 RUE CARNOT 88700 RAMBERVILLERS
- ISULA DISTRIBUTION : AV DOCT NOEL FRANCHINI 20090 AJACCIO
- KERVAN KEBAB : 11 AV HELENE BOUCHER 93120 LA COURNEUVE
- MVE BIOLOGICAL SOLUTIONS GERMANY GMBH : WESTENDSTRASSE 28
- RATIONAL FRANCE : 4 RUE DE LA CHARENTE 68270 WITTENHEIM
- SANITA : EAST TELFORD
- SAV-ROUTAGE : 21 RUE DES TERRES FORTES 77600 CHANTELOUP-EN-BRIE
- SB SOLUTIONS : 1 PL GIOVANNI DA VERRAZZANO 69009 LYON 9EME
- SGI : ZI DE PARIACABO 97310 KOUROU
- SOLAR SIGNS FRANCE : 83 AV DU GENERAL LECLERC 30150 ROQUEMAURE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société METOS- ENG VANDYNIMOL : 7 RUE JEAN WIENER 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- GOBINET DELPHINE : 1 ALL DE LA LISIERE 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- HORTOLLARY PHILIPPE : 9 AV ANDRE MARIE AMPERE 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- NABTI ANAS : 15 RTE DE LA MARNE 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- SOHBANI HAITHEM : 5 ALL CLAUDE BERNARD 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- UM BIKOI AXEL : 30 RUE DE MALNOUE 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- BKO CAR WASH : 7 ALL CLAUDE BERNARD 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- COUPE DECALE ORIGINEL (ORIGINAL) : 31 AV ANDRE MARIE AMPERE 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- ISSA BOXING CLUB : 2 AV DES PYRAMIDES 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- JUNWEIR PARIS : 2 RUE ALFRED NOBEL 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- LANCAR HOLDING : 9 AV ANDRE MARIE AMPERE 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- LANSLOT : 2 RUE ALFRED NOBEL 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- MONY FRANCE : 18 RUE ALBERT EINSTEIN 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- OUV' LES YEUX : 2 AV DES PYRAMIDES 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- UNION DES PETITES ENTREPRISES FRANCAISES : 11 RUE ALBERT EINSTEIN 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société METOSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives