JHF
Présentation générale de JHF
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société JHF et ses dirigeants.
Immatriculation
La société JHF est situé au 10 RUE DE ROME 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 01 juillet 1997 et qui est immatriculée sous le numéro 412729154 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 50 503 621,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 66.30Z ( Gestion de fonds)
L'activité déclarée au greffe est : Gestion de fonds
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 66.30Z (Gestion de fonds), les activités sont :
- - la gestion d'autres fonds de placement
- - la gestion de caisses de retraite
- - la gestion de fonds communs de placement
- - la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers
- - les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que :
Chiffre d’affaire
JHF à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de 631 159.00 € pour un résultat de 57 213 295.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Greffe
JHF est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si JHF est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR31412729154
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à JHF de part son activité de 66.30Z ( Gestion de fonds) sont :
- 00478 : Sociétés financières (26.3% des salariés)
- 02120 : Banques (17.2% des salariés)
- 01672 : Sociétés d'assurances (9.6% des salariés)
- 02931 : Activités de marchés financiers (4.1% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (3.8% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.9% des salariés)
- 01601 : Bourse (2.8% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (1.4% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (1.3% des salariés)
- 01527 : Immobilier (1.1% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (28.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- auditex.
- bello, marius frederik,
- biscarra, sylvie
- graham, jones,
- hontarrede, philippe,
- nox
- seaton, paul
- seaton, paul ;
Les modifications survenues dans l'administration de la société JHF
- 2009-07-22 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Hontarrede, Philippe, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX.
- 2009-10-20 : nomination du Président : Graham, Jones, Président partant : Kremer, Andrew Francis
- 2012-03-06 : Président partant : Graham, Jones, nomination du Président : Biscarra, Sylvie
- 2016-03-13 : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT modification le 22 Août 2014 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 22 Août 2014 Président : BELLO Marius Frederik en fonction le 07 Mars 2016
- 2017-10-31 : Président partant : Bello, Marius Frederik, nomination du Président : Seaton, Paul
- 2018-04-08 : Président partant : Seaton, Paul ; nomination du Président : NOX
Les autres mandats des administrateurs
- auditex. :
- 2016-08-05 : ADB STAGELIGHT (821924362)
- 2016-07-20 : OUEST BEDDING (820238020)
- 2016-07-20 : CENTRE BEDDING (820273860)
- 2016-07-20 : AUBE BEDDING (820273555)
- 2016-07-20 : NORD BEDDING (820271443)
- 2016-07-03 : FR BEDDING (820274041)
- 2016-06-21 : ACRELEC GROUP (821092301)
- 2016-05-20 : EOLIS.SCIRON (820444321)
- 2016-05-20 : EOLIS.SUROÎT (820444198)
- 2016-05-20 : EOLIS.CHAMP FLEURI (820444792)
- 2016-05-20 : EOLIS.LES SEPT-VENTS (820444479)
- 2016-05-20 : EOLIS.LES HAUTES TERRES (820444701)
- 2016-05-20 : EOLIS.LES SOURCES (820444859)
- 2016-05-20 : EOLIS.LES GRANGES (820444776)
- 2016-05-20 : EOLIS.LES BRUYERES (820444503)
- 2016-05-20 : EOLIS.L'ETOURNELLE (820444644)
- 2016-05-20 : EOLIS.LES MURIERS (820444875)
- 2016-05-20 : EOLIS.LES VENTS (820395820)
- 2016-05-20 : EOLIS.AQUILON (820445112)
- 2016-05-20 : EOLIS.LES CHAUMES (820444610)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société JHF et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | JHF |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 412729154 00044 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1997-07-01 : mardi 01 juillet 1997 |
Activité principale de l'unité légale | 66.30Z : Gestion de fonds |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2017 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 00 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
Division | Gestion de fonds |
Activite | Gestion de fonds |
Synonyme | gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de JHF- CO
2016 | 11 045 361.00 | 10 877 667.00 |
2015 | 167 694.00 | 4 037 358.00 |
2016 | 50 503 621.00 |
2015 | 50 503 621.00 |
2016 | 5 929 994.00 |
2015 | -52 345 741.00 |
2016 | 10 877 667.00 |
2015 | 4 037 358.00 |
2016 | 631 159.00 | 631 159.00 |
2015 | 1 477 530.00 |
2016 | 57 213 295.00 |
2015 | -52 360 048.00 |
2016 | 5 929 994.00 |
2015 | -52 345 741.00 |
2016 | 6 356 911.00 |
2015 | 6 356 911.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société JHF- mardi 02 septembre 2008: Depot des comptes
- mercredi 22 juillet 2009: Modification
Bodacc B n°20090138 publié le 22/07/2009Annonce n° 1520 N° RCS : 412729154 - Dénomination : JACOBS HOLDING FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 2503621 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Hontarrede, Philippe, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX. - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 13 août 2009: Depot des comptes
- mardi 20 octobre 2009: Modification
Bodacc B n°20090202 publié le 20/10/2009Annonce n° 719 N° RCS : 412729154 - Dénomination : JACOBS HOLDING FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 2503621 EUR - Administration : nomination du Président : Graham, Jones, Président partant : Kremer, Andrew Francis - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 14 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 27 juin 2011: Depot des comptes
- mardi 06 mars 2012: Modification
Bodacc B n°20120046 publié le 06/03/2012Annonce n° 1404 N° RCS : 412729154 - Dénomination : JACOBS HOLDING FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 2503621 EUR - Administration : Président partant : Graham, Jones, nomination du Président : Biscarra, Sylvie - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 11 juin 2012: Depot des comptes
- lundi 03 juin 2013: Depot des comptes
- mercredi 27 août 2014: Immatriculation
Bodacc A publié le 27/08/2014N° RCS : 412729154 - Dénomination : JACOBS HOLDING FRANCE - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 2503621.00 EUR - Administration : Président : BISCARRA Sylvie Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
- lundi 20 octobre 2014: Depot des comptes
- mardi 20 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150201 publié le 20/10/2015Annonce n° 1980 N° RCS : 412729154 - Dénomination : JACOBS HOLDING FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 50503621.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mercredi 23 décembre 2015: Depot des comptes
- dimanche 13 mars 2016: Modification
Bodacc B n°20160051 publié le 13/03/2016Annonce n° 2100 N° RCS : 412729154 - Dénomination : JACOBS HOLDING FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT modification le 22 Août 2014 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 22 Août 2014 Président : BELLO Marius Frederik en fonction le 07 Mars 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 04 mai 2017: Depot des comptes
- mardi 31 octobre 2017: Modification
Bodacc B n°20170209 publié le 31/10/2017Annonce n° 1134 N° RCS : 412729154 - Dénomination : JACOBS HOLDING FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 50503621 EUR - Administration : Président partant : Bello, Marius Frederik, nomination du Président : Seaton, Paul - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 02 février 2018: Depot des comptes
- dimanche 08 avril 2018: Modification
Bodacc B n°20180068 publié le 08/04/2018Annonce n° 1233 N° RCS : 412729154 - Dénomination : JHF - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 50503621 EUR - Administration : Président partant : Seaton, Paul ; nomination du Président : NOX - Modification : modification survenue sur la dénomination, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société JHF- vendredi 01 août 2014 : Fermé
86 RUE REGNAULT 75013 PARIS 13 - mardi 06 juin 2017 : Fermé
45 BD PAUL VAILLANT COUTURIER 94200 IVRY-SUR-SEINE - mardi 19 décembre 2017 : Fermé
4 RUE DE MARIVAUX 75002 PARIS 2 - mardi 19 décembre 2017 : Ouvert
10 RUE DE ROME 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société JHF- ALERIACCIA : LD PRESA DI MEZZO 20270 ALERIA
- AP CONSEIL : 18 RUE TROYON 75017 PARIS 17
- APTIS CONSULTING : 5 RUE GORGE DE LOUP 69009 LYON 9EME
- ASPARA : 2 RUE DE SOLFERINO 20000 AJACCIO
- BEAUX REPAIRES R.E. PROPTECH & INNOVATION : 141 AV PARMENTIER 75010 PARIS 10
- EP CONCEPT : 18 RUE DU CHATEAU 36400 BRIANTES
- F.T.C : 24 RUE DE LA CHALOTAIS 35000 RENNES
- HOLDING PADRINO : 10 RUE THIMONNIER 75009 PARIS 9
- LES CHEMINS PARTAGES : 15 RUE DU 19 MARS 1962 31620 LABASTIDE-SAINT-SERNIN
- MF INVEST : 267 BD PEREIRE 75017 PARIS 17
- MORRIGHAN : 40 AV DE BOURBON 97434 SAINT-PAUL
- PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA :
- PMINVEST : 127 AV DE PARIS 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
- SOCIETE CIVILE TABAM : LE RHUEZ 10170 DROUPT-SAINT-BASLE
- URICA LIMITED : 3 QUEEN SQUARE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société JHF- ALLAN DANIELLE : 190 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
- JOLIVET JEROME : 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- ALAS SERVICES : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- BERECHITE CONSEIL FINANCE : 10 RUE DU COLISEE 75008 PARIS 8
- CONTINENTAL SCI : 4 RUE JEAN GOUJON 75008 PARIS 8
- FEDERATION NATIONALE DU CHEVAL : 11 RUE DE LA BAUME 75008 PARIS 8
- INDIVISION KUHN - MILLO : 5 RUE WASHINGTON 75008 PARIS 8
- LES JARDINS DEL SOL : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- LICATA 504 : 18 AV GEORGE V 75008 PARIS 8
- RIVES DE SAONES MACON : 6 RUE LINCOLN 75008 PARIS 8
- SC OMITSU : 152 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
- SCC SAINT AMAND GANDA : 6 RUE LINCOLN 75008 PARIS 8
- SCI AUBORD : 49 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- SCI LE GENERAL : 3 AV MATIGNON 75008 PARIS 8
- TOP LOCATION : 27 RUE DE SAINT PETERSBOURG 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société JHFRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives