QUADRIS
Présentation générale de QUADRIS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société QUADRIS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société QUADRIS est situé au 9 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75002 PARIS 2
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 01 septembre 1997 et qui est immatriculée sous le numéro 413526922 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 6 à 9 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 7 622,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.11D ( Supermarchés)
L'activité déclarée au greffe est : Supermarchés
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.11D (Supermarchés), les activités sont :
- - le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire, réalisant un chiffre d'affaires alimentaire supérieur à 65 % des ventes, en magasin d'une surface de vente comprise entre 400 et 2500 m²
Chiffre d’affaire
QUADRIS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 1 480 620.00 € pour un résultat de -49 250.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
QUADRIS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si QUADRIS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR54413526922
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à QUADRIS de part son activité de 47.11D ( Supermarchés) sont :
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (93.4% des salariés)
- 01505 : Commerce de détail fruits légumes épicerie (5.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (1.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- boukobza, stéphane
- boukobza, stéphane,
- christel, alain
- christel, alain,
- cohen, patrick
- ghouzi, jean-louis,
Les modifications survenues dans l'administration de la société QUADRIS
- 2010-06-02 : Gérant partant : Ghouzi, Jean-Louis, nomination du Gérant : Boukobza, Stéphane
- 2013-09-17 : Gérant partant : Boukobza, Stéphane, nomination du Gérant : Christel, Alain
- 2014-10-21 : Gérant partant : Christel, Alain, nomination du Gérant : Cohen, Patrick
Les autres mandats des administrateurs
- christel, alain :
- 2018-07-18 : ADARNESS (751629049)
- 2016-11-04 : CODIS (377950472)
- 2016-09-16 : SUPER LECOURBE (341802148)
- 2016-09-09 : ARLEQUIN DISTRIBUTION (444288351)
- 2016-09-09 : POISSONNIER ORDENER DISTRIBUTION (722057320)
- 2016-09-09 : STATION SERVICE BATIGNOLLES (612022996)
- 2016-09-09 : SOGIGRENELLE (343247847)
- 2016-08-30 : SOCIETE DE DISTRIBUTION PARISIENNE (332586759)
- 2016-08-28 : SOCIETE DE DISTRIBUTION DE L'ILE DE FRANCE (332586767)
- 2016-06-29 : FROT DISTRIBUTION (343160867)
- 2016-06-29 : SUPERMANVILLE (330753138)
- 2013-11-30 : TIMDIS (344758453)
- 2013-09-17 : VICTORIS (441731544)
- 2013-09-17 : LAUDIS (334475738)
- 2013-09-17 : EUROP'MAG (722062486)
- 2013-09-17 : CASIDIS (350125894)
- 2013-09-17 : SEMA (421796939)
- 2013-09-17 : EURODIS (380067959)
- 2013-09-17 : PHILIPPE AUGUSTE DISTRIBUTION (784871337)
- 2013-09-17 : SOFARDIS (348655259)
- christel, alain, :
- 2013-09-08 : FINANCEMENT GESTION ADMINISTRATION ET CONTROLE (344316708)
- cohen, patrick :
- 2014-10-22 : RAFFET DISTRIBUTION (350200549)
- 2014-10-22 : CHEVALERET DISTRIBUTION (750027369)
- 2014-10-22 : HOFF DISTRIBUTION (411202682)
- 2014-10-21 : BVM DIS (444433825)
- 2011-02-13 : W. FINANCE CONSEIL (331336867)
- 2010-07-27 : RECHERCHES ET COMMUNICATION (339600231)
- ghouzi, jean-louis, :
- 2013-09-08 : FINANCEMENT GESTION ADMINISTRATION ET CONTROLE (344316708)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société QUADRIS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | QUADRIS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 413526922 00013 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1997-09-01 : lundi 01 septembre 1997 |
Activité principale de l'unité légale | 47.11D : Supermarchés |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de détail en magasin non spécialisé |
Activite | Supermarchés |
Synonyme | supermarché |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de QUADRIS- CO
2019 | 1 048 145.00 | 407 012.00 |
2018 | 641 134.00 | 491 960.00 |
2019 | 7 622.00 |
2018 | 7 622.00 |
2019 | -30 048.00 |
2018 | -39 390.00 |
2019 | 407 012.00 |
2018 | 491 960.00 |
2019 | 1 480 620.00 | 1 480 620.00 |
2018 | 1 579 406.00 |
2019 | -49 250.00 |
2018 | -49 926.00 |
2019 | -30 048.00 |
2018 | -39 390.00 |
2019 | 547 325.00 | 22 609.00 |
2018 | 524 716.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société QUADRIS- jeudi 11 septembre 2008: Depot des comptes
- jeudi 10 septembre 2009: Depot des comptes
- mercredi 02 juin 2010: Modification
Bodacc B n°20100105 publié le 02/06/2010Annonce n° 536 N° RCS : 413526922 - Dénomination : QUADRIS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7622.45 EUR - Administration : Gérant partant : Ghouzi, Jean-Louis, nomination du Gérant : Boukobza, Stéphane - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 14 mars 2011: Depot des comptes
- mercredi 02 novembre 2011: Depot des comptes
- mercredi 24 octobre 2012: Depot des comptes
- lundi 26 août 2013: Depot des comptes
- mardi 17 septembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130179 publié le 17/09/2013Annonce n° 1279 N° RCS : 413526922 - Dénomination : QUADRIS - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 7622.45 EUR - Administration : Gérant partant : Boukobza, Stéphane, nomination du Gérant : Christel, Alain - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 05 août 2014: Depot des comptes
- mardi 21 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140202 publié le 21/10/2014Annonce n° 1586 N° RCS : 413526922 - Dénomination : QUADRIS - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 7622.45 EUR - Administration : Gérant partant : Christel, Alain, nomination du Gérant : Cohen, Patrick - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 27 août 2015: Depot des comptes
- mardi 27 septembre 2016: Depot des comptes
- jeudi 11 janvier 2018: Depot des comptes
- dimanche 04 novembre 2018: Depot des comptes
- mercredi 07 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société QUADRIS- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
9 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75002 PARIS 2
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société QUADRIS- 3 DUGOMMIER : 3 BD DUGOMMIER 13001 MARSEILLE 1
- BEL AIR : 2 RUE BEL AIR 13127 VITROLLES
- BELRIV ANGERS : 8 RUE DE LA CROIX BLANCHE 49100 ANGERS
- CHOLETDIS : L ECUYERE 49300 CHOLET
- GODEBERT : 15 RUE POTEL 02210 OULCHY-LE-CHATEAU
- LA POMMIERE : RTE DE GRAMAT 46240 COEUR DE CAUSSE
- LEADER PRICE FALAISE : 123 QUAI JULES GUESDE 94400 VITRY-SUR-SEINE
- LEADER PRICE THIVIERS : PL DE LA LIBERATION 24800 THIVIERS
- MARCHATS DISTRIBUTION : LD NAFINE 82800 NEGREPELISSE
- MINORK : 47 RUE ROGER SALENGRO 40110 MORCENX-LA-NOUVELLE
- MONTDIS : AV DE L EUROPE 86500 MONTMORILLON
- SAINT MARTIAL : 2 RUE DU PARADIS 18310 GRACAY
- SARINE : 117 RUE DU GENERAL LECLERC 94000 CRETEIL
- SENDET : AV DE L ARLESIENNE 83210 SOLLIES-PONT
- SOGIPONTOISE : 4 RUE CARNOT 95300 PONTOISE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société QUADRIS- GUERIN VINCENT : 7 RUE CHABANAIS 75002 PARIS 2
- LABOURIER WILLIAM : 13 RUE RAMEAU 75002 PARIS 2
- MEDJAD KARIM : 17 RUE DE LA PAIX 75002 PARIS 2
- AGENCE KAS EDITIONS : 8 RUE SAINT MARC 75002 PARIS 2
- FINACA : 32 RUE BLONDEL 75002 PARIS 2
- FRANCK ET PHILIPPE : 129 BD DE SEBASTOPOL 75002 PARIS 2
- GEMBU : 39 PAS DES PANORAMAS 75002 PARIS 2
- ICOSI SERVICE : 5 RUE DU MAIL 75002 PARIS 2
- LE DUCAT : 2 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75002 PARIS 2
- RENOVALOR 1 : 2 RUE DE LA PAIX 75002 PARIS 2
- SANS FIL : 2 RUE DU NIL 75002 PARIS 2
- SCI DESVAUX : 4 RUE DE LA PAIX 75002 PARIS 2
- SCI J2P : 6 RUE MONSIGNY 75002 PARIS 2
- SCI LNA IMMOBILIERE : 36 RUE GRENETA 75002 PARIS 2
- SCI TURMUS : 37 RUE DES PETITS CARREAUX 75002 PARIS 2
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société QUADRISRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives