C B H SARL
Présentation générale de C B H SARL
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société C B H SARL et ses dirigeants.
Immatriculation
La société C B H SARL est situé au CHE CHANTEFONTAINE 60810 BARBERY
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 15 septembre 1997 et qui est immatriculée sous le numéro 413698200 au greffe de COMPIEGNE
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 30 480,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.90Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.90Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé), les activités sont :
- - le commerce de gros de divers produits et articles sans spécialisation particulière
Chiffre d’affaire
C B H SARL à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 207 921.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
C B H SARL est du ressort du greffe de COMPIEGNE dont les coordonnées postales sont 2 RUE DAHOMEY 60200 COMPIEGNE
Le greffe peut être appelé au 0344385151 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi de 9H à 12 H et de 14H à 16H. et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-compiegne.fr
TVA intracommunautaire
Si C B H SARL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR79413698200
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à C B H SARL de part son activité de 46.90Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé) sont :
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (42.2% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (25.3% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (8.5% des salariés)
- 02198 : Vente par à distance (1.4% des salariés)
- 01517 : Commerces de détail non alimentaire (1.2% des salariés)
- 00804 : VRP (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (20.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société C B H SARL
- 2008-07-08 : Gérant : THOMAS HélèneCo-gérant : COMBREXELLE Benoît Sylvain Bernard.
- 2016-08-26 : Gérant : THOMAS Hélène Gérant : COMBREXELLE Benoît Sylvain Bernard Commissaire aux comptes suppléant : EOS AUDIT en fonction le 23 Août 2016 Commissaire aux comptes titulaire : GAÏA AUDIT en fonction le 23 Août 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société C B H SARL et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | C B H SARL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 413698200 00032 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1997-09-15 : lundi 15 septembre 1997 |
Activité principale de l'unité légale | 46.90Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros non spécialisé |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de C B H SARL- CO
2019 | 4 190 860.00 | 3 884 804.00 |
2018 | 306 056.00 | 3 611 681.00 |
2019 | 30 480.00 |
2018 | 30 480.00 |
2019 | 207 921.00 |
2018 | 166 884.00 |
2019 | 3 884 804.00 |
2018 | 3 611 681.00 |
2019 | 3 003 841.00 | 214 461.00 |
2018 | 2 789 380.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société C B H SARL- mardi 08 juillet 2008: Modification
Bodacc B n°20080119 publié le 08/07/2008Annonce n° 1214 N° RCS : 413698200 - Dénomination : CBH En France et à l'étranger l'achat la vente l'im- portation, la représentation de tous produits alimentaires (dont alcools et spiritueux) et non alimentaires ainsi que tous services. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 30480.00 EUR - Administration : Gérant : THOMAS HélèneCo-gérant : COMBREXELLE Benoît Sylvain Bernard. - Modification : Changement de gérant
- vendredi 29 août 2008: Depot des comptes
- mercredi 16 décembre 2009: Depot des comptes
- vendredi 13 août 2010: Depot des comptes
- jeudi 23 juin 2011: Depot des comptes
- lundi 02 juillet 2012: Depot des comptes
- lundi 09 septembre 2013: Depot des comptes
- vendredi 17 avril 2015: Modification
Bodacc B n°20150075 publié le 17/04/2015Annonce n° 847 N° RCS : 413698200 - Dénomination : CBH - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- jeudi 04 juin 2015: Depot des comptes
- vendredi 12 février 2016: Depot des comptes
- vendredi 26 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160167 publié le 26/08/2016Annonce n° 1354 N° RCS : 413698200 - Dénomination : CBH - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : THOMAS Hélène Gérant : COMBREXELLE Benoît Sylvain Bernard Commissaire aux comptes suppléant : EOS AUDIT en fonction le 23 Août 2016 Commissaire aux comptes titulaire : GAÏA AUDIT en fonction le 23 Août 2016 - Modification : Modification de représentant..
- mardi 18 avril 2017: Depot des comptes
- mardi 12 juin 2018: Depot des comptes
- mercredi 26 décembre 2018: Depot des comptes
- vendredi 31 janvier 2020: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société C B H SARL- vendredi 04 août 2000 : Fermé
2 RUE DE LA CARRIERE 95270 CHAUMONTEL - lundi 15 juin 2015 : Fermé
20 CHS DE BERTINVAL 60260 LAMORLAYE - lundi 15 juin 2015 : CBH Ouvert
CHE CHANTEFONTAINE 60810 BARBERY
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société C B H SARL- FACCANI ROBERTO : 17 RUE BUFFON 93100 MONTREUIL
- ASM IMPEY : 135 RUE DU FBG SAINT DENIS 75010 PARIS 10
- COMET INTERNATIONAL : 129 RUE LEGENDRE 75017 PARIS 17
- DUN AND BRADSTREET MARKETING SERVICE : AVENUE EMIEL MOMMAERTSLAAN 22D
- HEXOM : 15 AV DE L'EUROPE 32810 PREIGNAN
- HOME DEPOT : 21 RUE LUC LORION 97410 SAINT-PIERRE
- MCS : 40 AV DES ARTISANS 97436 SAINT-LEU
- ORANELLI'S : 51 RUE DES FONTAINES 91750 NAINVILLE-LES-ROCHES
- POOLS & COQUES STATION : 717 AV DU MAL FOCH 40990 SAINT-PAUL-LES-DAX
- RECHERCHE DEVELOPPEMENT ASSISTANCE TECHNIQUE : 265 AV DU MOLE 74460 MARNAZ
- S. BAREKET BUSINESS CONSULT SUP APS : HALMTORVET 44
- S.E.B.K.I : 35 AV EDOUARD VAILLANT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- SATO SCHNEIDSYSTEME ANTON HUBERT : BOETTGERSTR 8
- SOPRODIS : 371 AV DU MARCHE GARE 34000 MONTPELLIER
- TRANSINTER : 45 AV CORIANDRE 13600 LA CIOTAT
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société C B H SARL- BERTET PIERRE : 16 RUE DE LA BEDOYERE 60810 BRASSEUSE
- DARRAS DAVID : 6 RUE GENERAL PATTON 60810 BARBERY
- EVROT PIERRE : 13 RUE DE LA HAUTE MAISON 60810 BARBERY
- MALFOY THIBAUT : 14 RUE DE LA TANNERIE 60810 RULLY
- RATILLON PATRICIA : 8 RUE DU SON 60810 RARAY
- VIOLET KARINE : 1 GRANDE RUE 60810 RULLY
- AKANA DE LE HOYE : 12 PL DE L EGLISE 60810 VILLERS-SAINT-FRAMBOURG-OGNON
- ASS CLUB VERMEIL : PL DE LA MAIRIE 60810 VILLERS-SAINT-FRAMBOURG-OGNON
- S&S SERVICES CONSEIL GESTION TRANSPORT ET LOGISTIQUE : 15 RUE CHARLES DE LA BEDOYERE 60810 BRASSEUSE
- SARL CASTALIE ARTS GRAPHIQUES : 1 RUE DES FOSSES 60810 MONTEPILLOY
- SCI DES QUATRE VENTS : 28 RTE D'OGNON 60810 BARBERY
- SCI DU GRAND MARAIS : 2 PETITE RUE DE L'EGLISE 60810 MONTEPILLOY
- SCI FRANEVA : 19 RUE DE LA CROIX DUPILLE 60810 VILLERS-SAINT-FRAMBOURG-OGNON
- VERTIGO INVESTISSEMENTS : 14 RUE DE LA REPUBLIQUE 60810 VILLERS-SAINT-FRAMBOURG-OGNON
- VILLERS SAINT FRAMBOURG : 4 RUE COLIN 60810 VILLERS-SAINT-FRAMBOURG-OGNON
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société C B H SARLRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives