ANDRE KACHER
Présentation générale de ANDRE KACHER
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ANDRE KACHER et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ANDRE KACHER est situé au 38 RUE BRULEFER 93100 MONTREUIL
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 25 septembre 1997 et qui est immatriculée sous le numéro 413860255 au greffe de BOBIGNY
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 62 752,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.32A ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.32A (Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie), les activités sont :
Chiffre d’affaire
ANDRE KACHER à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 25 515 727.00 € pour un résultat de 1 051 713.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
ANDRE KACHER est du ressort du greffe de BOBIGNY dont les coordonnées postales sont 1-13 RUE MICHEL DE L'HOSPITAL 93008 BOBIGNY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr
TVA intracommunautaire
Si ANDRE KACHER est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR80413860255
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ANDRE KACHER de part son activité de 46.32A ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie) sont :
- 01534 : Industrie et commerce en gros des viandes (64% des salariés)
- 00992 : Boucherie (6.4% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (2.9% des salariés)
- 01586 : Industrie de la salaison charcuterie en gros (1.9% des salariés)
- 00953 : Charcuterie de détail (1.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (23.6% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- cabinet pele-brodu-guillet-pinel,
- messine audit
Les modifications survenues dans l'administration de la société ANDRE KACHER
- 2009-03-01 : Président de la société : KRIEF FINANCES. Directeur général administrateur : KRIEF Gilles. Commissaire aux comptes titulaire : COMPAGNIE EUROPEENNE D'EXPERTISE COMPTA*. Commissaire aux comptes suppléant : PELE-BRODU-GUILLET-PINEL.
- 2016-10-19 : Commissaire aux comptes suppléant partant : CABINET PELE-BRODU-GUILLET-PINEL, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : MESSINE AUDIT
Les autres mandats des administrateurs
- cabinet pele-brodu-guillet-pinel, :
- 2015-05-05 : SMDP (418942884)
- messine audit :
- 2020-06-28 : MISSGREEN (529406308)
- 2019-09-27 : RIGUEN (408521896)
- 2019-08-11 : AU FORUM DU BATIMENT (403092968)
- 2019-05-22 : I P B (424797058)
- 2017-02-09 : NATION CHAUSSURES (632043147)
- 2015-06-04 : PERISCOOP (448082446)
- 2015-02-25 : MERCI GUSTAVE SAS (522069103)
- 2014-07-24 : LA FINANCIERE DES ARTS VIVANTS (422762005)
- 2012-07-31 : CAPITALCOM (485135875)
- 2011-07-08 : EDITIONS SAND (317236578)
- 2009-11-15 : EPARGNE DIFFUSION (352496210)
- 2008-08-03 : V.I.M.A. (330675703)
- 2008-08-03 : VIOLET (449570373)
- 2008-06-10 : FINORDEV (380034892)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ANDRE KACHER et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ANDRE KACHER |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 413860255 00038 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1997-09-25 : jeudi 25 septembre 1997 |
Activité principale de l'unité légale | 46.32A : Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de viande, vendeur de viande en gros, grossiste de viande de boucherie, vendeur de viande de boucherie en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ANDRE KACHER- CO
2019 | 13 324 107.00 | 12 001 883.00 |
2018 | 1 322 224.00 |
2019 | 62 752.00 |
2018 |
2019 | 1 118 277.00 |
2018 |
2019 | 12 001 883.00 |
2018 |
2019 | 25 515 727.00 | 26 262 185.00 |
2018 | 746 459.00 |
2019 | 1 051 713.00 |
2018 |
2019 | 1 118 277.00 |
2018 |
2019 | 5 860 698.00 | 229 503.00 |
2018 | 5 594 493.00 | 36 702.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ANDRE KACHER- dimanche 01 mars 2009: Modification
Bodacc B n°20090042 publié le 01/03/2009Annonce n° 863 N° RCS : 413860255 - Dénomination : ANDRE KACHER - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 62752.00 EUR - Administration : Président de la société : KRIEF FINANCES. Directeur général administrateur : KRIEF Gilles. Commissaire aux comptes titulaire : COMPAGNIE EUROPEENNE D'EXPERTISE COMPTA*. Commissaire aux comptes suppléant : PELE-BRODU-GUILLET-PINEL. - Modification : Transformation en société par actions simplifiée
- mercredi 11 mars 2009: Depot des comptes
- vendredi 30 octobre 2009: Depot des comptes
- lundi 07 mars 2011: Depot des comptes
- lundi 07 mai 2012: Depot des comptes
- lundi 25 mars 2013: Depot des comptes
- vendredi 14 mars 2014: Depot des comptes
- mardi 17 mars 2015: Depot des comptes
- jeudi 25 février 2016: Depot des comptes
- jeudi 13 octobre 2016: Modification
Bodacc B n°20160201 publié le 13/10/2016Annonce n° 2106 N° RCS : 413860255 - Dénomination : ANDRE KACHER - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège..
- mercredi 19 octobre 2016: Modification
Bodacc B n°20160205 publié le 19/10/2016Annonce n° 518 N° RCS : 413860255 - Dénomination : ANDRE KACHER - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 62752 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : CABINET PELE-BRODU-GUILLET-PINEL, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : MESSINE AUDIT - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 01 mars 2017: Depot des comptes
- mardi 17 avril 2018: Depot des comptes
- mercredi 27 février 2019: Depot des comptes
- mercredi 05 février 2020: Depot des comptes
- mercredi 31 mars 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ANDRE KACHER- jeudi 23 juin 2016 : Fermé
BD PASTEUR 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON - vendredi 25 décembre 1998 : Ouvert
64 RUE DES ROCHES 93100 MONTREUIL - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
38 RUE BRULEFER 93100 MONTREUIL - vendredi 15 août 2014 : Fermé
RUE PAYAN D AUGERY 13014 MARSEILLE 14
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ANDRE KACHER- AGROFRAIS EPIGRAM : 56 AV DU ONZE NOVEMBRE 1918 17300 ROCHEFORT
- ALPES PROVENCE AGNEAUX : 3 ALL DES CHENES 04200 SISTERON
- ALPES VIANDES PROVENCE DUVAL : 6 LOT MANIVERT 13350 CHARLEVAL
- BOUCHERIE FELIX : 106 AV PAUL VAILLANT-COUTURIER 94400 VITRY-SUR-SEINE
- CIRIERES VIANDES : LA TRES CHERE 79140 CIRIERES
- COMPTOIR ARMORICAIN VIANDES ET BETAILS : 12 RUE DES AVOIRIES 22100 SAINT-SAMSON-SUR-RANCE
- EURO QUALITE VIANDES NEGOCE : 23 RTE MONTREUIL 93230 ROMAINVILLE
- FRANCEXPORT : 11 CHE DES ANCIENNES VIGNES 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
- MANNARINI : TALAVESA 20167 CUTTOLI-CORTICCHIATO
- MESNIER DECOUPE : RANDIER 03250 FERRIERES-SUR-SICHON
- NEGOVI : 4 ALL MARIE BERHAUT 35000 RENNES
- S.D.T. : ZONE DE LOISIRS 25300 CHAFFOIS
- SARL DOMAINE DE LA COUDRAYE : 27370 LA HAYE-DU-THEIL
- SOUBIE VIANDES SA : RUE PHILIPPE ETANCELIN 31800 SAINT-GAUDENS
- WILD ROSE MEATS EUROPE : STRAWINSKYLAAN 411
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ANDRE KACHER- BEN HASSINE RIADH : 23 BD PAUL VAILLANT COUTURIER 93100 MONTREUIL
- CASALINO ALAIN : 198 RUE DE PARIS 93100 MONTREUIL
- FLAMANT MELANIE : 9 RUE COLMET LEPINAY 93100 MONTREUIL
- LOGA MADELEINE KLORANE : 30 BD CHANZY 93100 MONTREUIL
- MAZZONI GUY : 228 RUE DE PARIS 93100 MONTREUIL
- POUGET TOM : 42 RUE LEBOUR 93100 MONTREUIL
- CONSEIL COMPTABILITE REVISION PREVISION AUDIT : 49 RUE ETIENNE MARCEL 93100 MONTREUIL
- ESPACE SANTE VALMY : 7 RUE DE VALMY 93100 MONTREUIL
- FAMILLE AUBER (A.F.A) : 85 RUE DE LA SOLIDARITE 93100 MONTREUIL
- LEA LISA CONSULTING : 86 RUE VOLTAIRE 93100 MONTREUIL
- NGTECH : 44 RUE SAIGNE 93100 MONTREUIL
- RESEAU NATIONAL DE DEMOCRATIE PARTICIPATIVE : 10 RUE PARMENTIER 93100 MONTREUIL
- SARL S.A.R BAT : 100 AV DE LA RESISTANCE 93100 MONTREUIL
- SCI DE LA GARE : 132 RUE DE STALINGRAD 93100 MONTREUIL
- SCI VALOR : 6 RUE ROCHEBRUNE 93100 MONTREUIL
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ANDRE KACHERRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives