MARIUS FIRST
Présentation générale de MARIUS FIRST
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MARIUS FIRST et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MARIUS FIRST est situé au 21 RUE SERVANDONI 75006 PARIS 6
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 25 septembre 1997 et qui est immatriculée sous le numéro 413928011 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 3 à 5 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 190 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
MARIUS FIRST à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 312 898.00 € pour un résultat de 41 780.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
MARIUS FIRST est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si MARIUS FIRST est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR36413928011
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MARIUS FIRST de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- auteuil audit
- dupuis, gerard,
Les modifications survenues dans l'administration de la société MARIUS FIRST
- 2015-08-25 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Dupuis, Gerard, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUTEUIL AUDIT
Les autres mandats des administrateurs
- auteuil audit :
- 2021-01-14 : ONEUP (399838101)
- 2021-01-10 : BORNE RECHARGE SERVICE (751657313)
- 2020-12-24 : TURGOT WEALTH (520859604)
- 2020-12-09 : EVERGREEN (798056842)
- 2020-11-30 : EVERWOOD (792318859)
- 2020-11-19 : EMERSON AUDIT (418009726)
- 2020-10-08 : OPB (853042232)
- 2020-09-27 : FINANCIERE SIGMA (802605832)
- 2020-07-19 : 21 BLANCHE (533612271)
- 2020-07-19 : I L D (793074204)
- 2020-05-13 : CMG ADVISORY (529835019)
- 2020-04-05 : Sushi Shop Restauration (449531391)
- 2020-03-17 : J.C.P. ENTREPRISE (348548686)
- 2020-03-08 : MARMOTT (572143006)
- 2020-01-24 : A & C CONSULTING (508270857)
- 2019-12-27 : CMG CONSEIL (492546247)
- 2019-11-13 : Buffet Crampon Group (750220980)
- 2019-10-20 : FIDUCIAIRE DE PARIS OUEST (834533903)
- 2019-09-20 : CREATION JMC (332358894)
- 2019-09-13 : E.S.E.M HOLDING (794104695)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MARIUS FIRST et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MARIUS FIRST |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 413928011 00027 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5599 SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 1997-09-25 : jeudi 25 septembre 1997 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MARIUS FIRST- CO
2020 | 6 672 510.00 | 6 437 378.00 |
2019 | 235 133.00 | 7 366 374.00 |
2020 | 190 000.00 |
2019 | 190 000.00 |
2020 | -59 773.00 |
2019 | 6 169.00 |
2020 | 6 437 378.00 |
2019 | 7 366 374.00 |
2020 | 312 898.00 | 312 898.00 |
2019 | 347 849.00 |
2020 | 41 780.00 |
2019 | 37 779.00 |
2020 | -59 773.00 |
2019 | 6 169.00 |
2020 | 363 464.00 |
2019 | 363 464.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MARIUS FIRST- mardi 04 mars 2008: Depot des comptes
- vendredi 26 septembre 2008: Depot des comptes
- dimanche 20 septembre 2009: Depot des comptes
- lundi 27 septembre 2010: Depot des comptes
- samedi 30 avril 2011: Modification
Bodacc B n°20110085 publié le 30/04/2011Annonce n° 1292 N° RCS : 413928011 - Dénomination : MARIUS FIRST - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 190000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- mardi 20 septembre 2011: Depot des comptes
- lundi 27 août 2012: Depot des comptes
- mercredi 04 septembre 2013: Depot des comptes
- vendredi 14 novembre 2014: Depot des comptes
- mardi 25 août 2015: Modification
Bodacc B n°20150161 publié le 25/08/2015Annonce n° 920 N° RCS : 413928011 - Dénomination : MARIUS FIRST - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 190000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Dupuis, Gerard, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUTEUIL AUDIT - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 27 août 2015: Depot des comptes
- mercredi 14 septembre 2016: Depot des comptes
- mercredi 06 septembre 2017: Depot des comptes
- jeudi 23 août 2018: Depot des comptes
- vendredi 23 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MARIUS FIRST- mercredi 30 mars 2011 : Fermé
2 RUE ROBERT ESNAULT PELTERIE 75007 PARIS 7 - mercredi 30 mars 2011 : Ouvert
21 RUE SERVANDONI 75006 PARIS 6
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MARIUS FIRST- ARMORICA PARTICIPATIONS : 122 RUE EDOUARD VAILLANT 92300 LEVALLOIS-PERRET
- CYRILLE THIENOT HOLDING : 21 RUE FRANCOIS PERSONNAT 17690 ANGOULINS
- EVHOMASI : 43 RUE DU CENTRE 51150 ATHIS
- HOLDING 5J : 38 RUE URBAIN LEVERRIER 25000 BESANCON
- HOLDING LEB : LA CROIX ROUGE 19330 FAVARS
- INVESTOR PARTICIPATIONS : 23 RUE CHAUCHAT 75009 PARIS 9
- JYM SARL : RTE DE CARDONVILLE 14740 THUE ET MUE
- LIROULET SECURITES GROUP : 45 RUE MAURICE FLANDIN 69003 LYON 3EME
- LOMBARD GESTION : 1474 AV DE ST BALDOU 84300 CAVAILLON
- PAPIN INVEST : 26 RUE ARISTIDE BRIAND 22100 DINAN
- PELICAN 13 : 1 RUE DE LA MAISON BLANCHE 21560 BRESSEY-SUR-TILLE
- SAI POINTEAU & CIE : 10 RUE SUZANNE NOEL 56000 VANNES
- SAS II (ISAAC INVESTISSEMENT) : 131 AV PIERRE BROSSOLETTE 92120 MONTROUGE
- TUKAV : 2 RUE DES VOSGES 57070 METZ
- VITALE INVESTISSEMENTS : 3 CHE DE GRAVERE 47310 ESTILLAC
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MARIUS FIRST- DEGHETTO MARIE : 48 RUE MONSIEUR LE PRINCE 75006 PARIS 6
- MORYUSEF AURELIEN : 38 RUE JACOB 75006 PARIS 6
- PEUGEOT CHRISTIAN : 70 RUE MADAME 75006 PARIS 6
- POGNOT CECILE : 35 RUE DE L ABBE GREGOIRE 75006 PARIS 6
- PROSPER MATHIEU : 39 RUE MADAME 75006 PARIS 6
- ALENTOURS : 1 RUE SEGUIER 75006 PARIS 6
- CP EDITIONS : 12 RUE SEGUIER 75006 PARIS 6
- CROSNIER SAS : 13 RUE DU VIEUX COLOMBIER 75006 PARIS 6
- FORMAT BEAUTE : 99 RUE DE SEVRES 75006 PARIS 6
- GROU RADENEZ ET JOLY : 19 RUE DES SAINTS PERES 75006 PARIS 6
- H.NATHOO ET ASSOCIES : 91 RUE DU CHERCHE MIDI 75006 PARIS 6
- SCI CAVALCADE II : 140 BD SAINT GERMAIN 75006 PARIS 6
- SCI SURCOUF : 66 RUE MADAME 75006 PARIS 6
- SURGITRADE : 99 RUE DE SEVRES 75006 PARIS 6
- TMTMOUNY : 56 RUE NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 PARIS 6
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MARIUS FIRSTRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives