SAGA AGENCEMENT
Présentation générale de SAGA AGENCEMENT
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SAGA AGENCEMENT et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SAGA AGENCEMENT est situé au LA FLECHETTE 42800 DARGOIRE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 01 janvier 1997 et qui est immatriculée sous le numéro 414204800 au greffe de SAINT-ETIENNE
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 400 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.32C ( Agencement de lieux de vente)
L'activité déclarée au greffe est : Agencement de lieux de vente
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.32C (Agencement de lieux de vente), les activités sont :
- - les travaux d'agencement de magasins et d'installations commerciales diverses
Mais exclus
- - l'installation de portes automatiques et de tambours (cf43.29B)
Chiffre d’affaire
SAGA AGENCEMENT à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 7 943 059.00 € pour un résultat de 264 423.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
SAGA AGENCEMENT est du ressort du greffe de SAINT-ETIENNE dont les coordonnées postales sont 36 RUE DE LA RESISTANCE 42006 ST ETIENNE CEDEX 1
Le greffe peut être appelé au 0477439797 aux horaires suivants : Du lundi au jeudi : 9H00 à 12H00 et 13H00-16H00
Vendredi : 9H00 à 13H00
et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintetienne.fr
TVA intracommunautaire
Si SAGA AGENCEMENT est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR83414204800
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SAGA AGENCEMENT de part son activité de 43.32C ( Agencement de lieux de vente) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (52.3% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (18.1% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (11.8% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (4.8% des salariés)
- 01411 : Fabrication de l'ameublement (2.1% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1.4% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (1.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (8.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SAGA AGENCEMENT
- 2011-07-31 : Président : HAESEBROUCK Pierre Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS Commissaire aux comptes suppléant : DUBUS Christine Directeur général : LUGINBÜHL Xavier en fonction le 22 Juillet 2011
- 2013-08-20 : Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS Commissaire aux comptes suppléant : DUBUS Christine Directeur général : LUGINBÜHL Xavier en fonction le 22 Juillet 2011 Président : HASAP en fonction le 09 Août 2013
- 2014-12-03 : Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS Commissaire aux comptes suppléant : DUBUS Christine Président : HASAP en fonction le 09 Août 2013 Directeur général : MOSRIN Franck Martial Yves en fonction le 24 Novembre 2014
- 2015-06-10 : Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS Commissaire aux comptes suppléant : DUBUS Christine Président : HASAP en fonction le 09 Août 2013 Directeur général : NABYTEK en fonction le 02 Juin 2015
- 2016-07-29 : Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS Président : HASAP en fonction le 09 Août 2013 Commissaire aux comptes suppléant : MAUREL Frédéric en fonction le 26 Juillet 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SAGA AGENCEMENT et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SAGA AGENCEMENT |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 414204800 00026 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1997-01-01 : mercredi 01 janvier 1997 |
Activité principale de l'unité légale | 43.32C : Agencement de lieux de vente |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Travaux de finition |
Activite | Agencement de lieux de vente |
Synonyme | agencement, agencement de commerces, agencement de lieux de vente, installation, installation de commerces, installation de lieux de vente, montage de stands |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SAGA AGENCEMENT- CO
2019 | 4 351 388.00 | 4 022 075.00 |
2018 | 329 313.00 | 3 467 378.00 |
2019 | 400 000.00 |
2018 | 400 000.00 |
2019 | 137 328.00 |
2018 | 189 551.00 |
2019 | 4 022 075.00 |
2018 | 3 467 378.00 |
2019 | 7 943 059.00 | 8 045 245.00 |
2018 | 102 186.00 | 6 194 208.00 |
2019 | 264 423.00 |
2018 | 215 895.00 |
2019 | 137 328.00 |
2018 | 189 551.00 |
2019 | 2 812 429.00 |
2018 | 2 812 429.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SAGA AGENCEMENT- vendredi 29 août 2008: Depot des comptes
- lundi 31 août 2009: Depot des comptes
- mercredi 29 septembre 2010: Depot des comptes
- dimanche 31 juillet 2011: Modification
Bodacc B n°20110147 publié le 31/07/2011Annonce n° 395 N° RCS : 414204800 - Dénomination : SAGA AGENCEMENT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : HAESEBROUCK Pierre Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS Commissaire aux comptes suppléant : DUBUS Christine Directeur général : LUGINBÜHL Xavier en fonction le 22 Juillet 2011 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 20 août 2013: Modification
Bodacc B n°20130159 publié le 20/08/2013Annonce n° 231 N° RCS : 414204800 - Dénomination : SAGA AGENCEMENT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS Commissaire aux comptes suppléant : DUBUS Christine Directeur général : LUGINBÜHL Xavier en fonction le 22 Juillet 2011 Président : HASAP en fonction le 09 Août 2013 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 03 décembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140232 publié le 03/12/2014Annonce n° 1131 N° RCS : 414204800 - Dénomination : SAGA AGENCEMENT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS Commissaire aux comptes suppléant : DUBUS Christine Président : HASAP en fonction le 09 Août 2013 Directeur général : MOSRIN Franck Martial Yves en fonction le 24 Novembre 2014 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 10 juin 2015: Modification
Bodacc B n°20150109 publié le 10/06/2015Annonce n° 1492 N° RCS : 414204800 - Dénomination : SAGA AGENCEMENT - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS Commissaire aux comptes suppléant : DUBUS Christine Président : HASAP en fonction le 09 Août 2013 Directeur général : NABYTEK en fonction le 02 Juin 2015 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 29 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160148 publié le 29/07/2016Annonce n° 1316 N° RCS : 414204800 - Dénomination : SAGA AGENCEMENT - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS Président : HASAP en fonction le 09 Août 2013 Commissaire aux comptes suppléant : MAUREL Frédéric en fonction le 26 Juillet 2016 - Modification : Modification de représentant..
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SAGA AGENCEMENT- lundi 02 mars 1998 : Fermé
79 CHE DE VIEURE 69126 BRINDAS - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
LA FLECHETTE 42800 DARGOIRE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SAGA AGENCEMENT- BAILLON LOUIS : 13 RUE DE LA TETE NOIRE 49300 CHOLET
- FOFANA MAMADOU : 76 RTE DE L EMPEREUR 92500 RUEIL-MALMAISON
- FONTE VALERIE : 22 RUE DES LONGUES RAIES 77630 SAINT-MARTIN-EN-BIERE
- GRANET SIMON : 116 MTE DE LA GRANDE COTE 69001 LYON 1ER
- LECHAT CEDRIC : 11 RUE DU CALVAIRE 60510 ROCHY-CONDE
- MARTY-DESSUS SERGE : 50 RTE DE VALBONNE 06110 LE CANNET
- PALLAI ERIC : 6 ALL DES CISTES 26200 MONTELIMAR
- PARIS JULIEN : 97 RUE SAUVEUR TOBELEM 13007 MARSEILLE 7
- RODONY HERVE : 6 LORSORLD 97233 SCHOELCHER
- SAOULI WALID : 113 RUE JEAN JAURES 93240 STAINS
- CB AGENCEMENTS : 19 RUE JEAN MOULIN 26000 VALENCE
- M.C MONTAGE : 5 RUE DE LORRAINE 54300 CROISMARE
- PENELOP' : 317 RUE SAINT EXUPERY 34130 MAUGUIO
- SRDP : 18 RUE DE LA NOUVELLE FRANCE 93300 AUBERVILLIERS
- TANDEM DECORATION : 12 AV DU DOC TERVER 69130 ECULLY
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SAGA AGENCEMENT- PRALONG PIERRICK : 60 RUE LOUIS MARCHAND 42800 GENILAC
- RONZE CHARLOTTE : 49 RUE DE LA REPUBLIQUE 42800 RIVE-DE-GIER
- SEON NADINE : 13 IMP LEON MARREL 42800 RIVE-DE-GIER
- TANZILLI LUCIE : 14 RUE ANTOINE MARREL 42800 SAINT-MARTIN-LA-PLAINE
- WISNIEWSKI ALAIN : 5 RUE MARREL BERTHOLON 42800 SAINT-MARTIN-LA-PLAINE
- ACROBATE ELAGAGE : 12 RUE MARTYRS DE LA RESISTANCE 42800 RIVE-DE-GIER
- BAILLY EXPERTISE COMPTABLE : 72 RUE JEAN JAURES 42800 RIVE-DE-GIER
- DAM : 1935 ROUTE DE LA GOUTTE 42800 SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ
- F C - A E S : 482 MONTEE DES ROCHES 42800 GENILAC
- J3MI : 10 CHE DU PLON 42800 SAINT-MARTIN-LA-PLAINE
- OGEC NOTRE DAME DES COLLINES : 6 RUE FERDINAND BUISSON 42800 RIVE-DE-GIER
- SCI DE PRESSENSE SEMBAT : 90 CHE DE VITTY 42800 CHATEAUNEUF
- SCI JANIN IMMOBILIER : 66 RUE JEAN JAURES 42800 RIVE-DE-GIER
- SCI VOLTAIRE : 41 RUE JULES GUESDE 42800 RIVE-DE-GIER
- STILIMO : 4 RUE DU MONT CHATELARD 42800 TARTARAS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SAGA AGENCEMENTRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives