CEMCIE
Présentation générale de CEMCIE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CEMCIE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CEMCIE est situé au 24 RUE KLEBER 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 01 janvier 1998 et qui est immatriculée sous le numéro 414711135 au greffe de BOBIGNY
Elle emploie avec 3 à 5 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 220 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.39B ( Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.39B (Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé), les activités sont :
Chiffre d’affaire
CEMCIE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 293 218.00 € pour un résultat de 22 840.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
CEMCIE est du ressort du greffe de BOBIGNY dont les coordonnées postales sont 1-13 RUE MICHEL DE L'HOSPITAL 93008 BOBIGNY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr
TVA intracommunautaire
Si CEMCIE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR68414711135
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CEMCIE de part son activité de 46.39B ( Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé) sont :
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (71.8% des salariés)
- 00044 : Industries chimiques (8.2% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (7.6% des salariés)
- 01624 : Commerces de gros confiserie chocolaterie (2% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (1.2% des salariés)
- 02410 : Biscotteries biscuiteries chocolateries (1.2% des salariés)
- 01534 : Industrie et commerce en gros des viandes (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- babinet stanislas, laurent, hervé, marie
Les modifications survenues dans l'administration de la société CEMCIE
- 2009-12-18 : Commissaire aux comptes suppléant : de la BOUILLERIE Etienne en fonction le 14 Février 2007 Commissaire aux comptes titulaire : SUPRANO Frédéric en fonction le 14 Février 2007 Président : NGANGA Jean Claude en fonction le 08 Décembre 2009
- 2012-07-25 : Commissaire aux comptes suppléant : de la BOUILLERIE Etienne en fonction le 14 Février 2007 Commissaire aux comptes titulaire : SUPRANO Frédéric en fonction le 14 Février 2007 Président : SERVIC Zaven en fonction le 16 Juillet 2012
- 2014-01-08 : Commissaire aux comptes suppléant : de la BOUILLERIE Etienne en fonction le 27 Août 2013 Commissaire aux comptes titulaire : SUPRANO Frédéric en fonction le 27 Août 2013 Président : ASN en fonction le 30 Décembre 2013
- 2014-01-12 : Président : ASN en fonction le 30 Décembre 2013
- 2014-08-03 : Président : ASN en fonction le 30 Décembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : AUDEXO représenté par AYACHE Romain en fonction le 25 Juillet 2014 Commissaire aux comptes titulaire : AUDEXO en fonction le 25 Juillet 2014
- 2014-08-28 : Commissaire aux comptes suppléant : AUDEXO représenté par AYACHE Romain en fonction le 25 Juillet 2014 Commissaire aux comptes titulaire : AUDEXO en fonction le 25 Juillet 2014 Président : MTI en fonction le 20 Août 2014
- 2018-05-29 : Commissaire aux comptes titulaire : AUDEXO en fonction le 25 Juillet 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : AYACHE Romain en fonction le 27 Août 2014 ; Président : BABINET Stanislas, Laurent, Hervé, Marie en fonction le 25 Mai 2018
- 2021-01-07 : Président : BABINET Stanislas, Laurent, Hervé, Marie
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CEMCIE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CEMCIE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 414711135 00056 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1998-01-01 : jeudi 01 janvier 1998 |
Activité principale de l'unité légale | 46.39B : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de produits alimentaires, vendeur de produits alimentaires en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CEMCIE- CO
2020 | 954 181.00 | 911 090.00 |
2019 | 43 092.00 | 894 443.00 |
2020 | 220 000.00 |
2019 | 220 000.00 |
2020 | 20 775.00 |
2019 | -72 048.00 |
2020 | 911 090.00 |
2019 | 894 443.00 |
2020 | 293 218.00 | 293 218.00 |
2019 | 64 677.00 |
2020 | 22 840.00 |
2019 | -94 763.00 |
2020 | 20 775.00 |
2019 | -72 048.00 |
2020 | 80 846.00 |
2019 | 80 846.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CEMCIE- mercredi 24 décembre 2008: Depot des comptes
- dimanche 19 juillet 2009: Depot des comptes
- vendredi 18 décembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090244 publié le 18/12/2009Annonce n° 3685 N° RCS : 414711135 - Dénomination : CEMKO - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : de la BOUILLERIE Etienne en fonction le 14 Février 2007 Commissaire aux comptes titulaire : SUPRANO Frédéric en fonction le 14 Février 2007 Président : NGANGA Jean Claude en fonction le 08 Décembre 2009 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 19 août 2010: Depot des comptes
- lundi 30 août 2010: Depot des comptes
- mardi 12 juillet 2011: Depot des comptes
- mercredi 25 juillet 2012: Modification
Bodacc B n°20120142 publié le 25/07/2012Annonce n° 4670 N° RCS : 414711135 - Dénomination : CEMKO - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : de la BOUILLERIE Etienne en fonction le 14 Février 2007 Commissaire aux comptes titulaire : SUPRANO Frédéric en fonction le 14 Février 2007 Président : SERVIC Zaven en fonction le 16 Juillet 2012 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 30 juillet 2012: Depot des comptes
- mercredi 04 septembre 2013: Immatriculation
Bodacc A publié le 04/09/2013N° RCS : 414711135 - Dénomination : CEMKO - Adresse : - Activité : alimentation générale, import-export-commerce de gros, demi-gros de tous produits alimentaires non Règlementés. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 220000.00 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : de la BOUILLERIE Etienne Commissaire aux comptes titulaire : SUPRANO Frédéric Président : SERVIC Zaven
- mercredi 08 janvier 2014: Modification
Bodacc B n°20140005 publié le 08/01/2014Annonce n° 1787 N° RCS : 414711135 - Dénomination : CEMKO - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : de la BOUILLERIE Etienne en fonction le 27 Août 2013 Commissaire aux comptes titulaire : SUPRANO Frédéric en fonction le 27 Août 2013 Président : ASN en fonction le 30 Décembre 2013 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 12 janvier 2014: Modification
Bodacc B n°20140008 publié le 12/01/2014Annonce n° 2255 N° RCS : 414711135 - Dénomination : CEMKO - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : ASN en fonction le 30 Décembre 2013 - Modification : Modification de représentant.
- samedi 25 janvier 2014: Depot des comptes
- dimanche 03 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140147 publié le 03/08/2014Annonce n° 1339 N° RCS : 414711135 - Dénomination : CEMKO - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : ASN en fonction le 30 Décembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : AUDEXO représenté par AYACHE Romain en fonction le 25 Juillet 2014 Commissaire aux comptes titulaire : AUDEXO en fonction le 25 Juillet 2014 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 28 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140164 publié le 28/08/2014Annonce n° 1371 N° RCS : 414711135 - Dénomination : CEMKO commerce de gros, demi-gros de tous produits alimentaires non Règlementés. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : AUDEXO représenté par AYACHE Romain en fonction le 25 Juillet 2014 Commissaire aux comptes titulaire : AUDEXO en fonction le 25 Juillet 2014 Président : MTI en fonction le 20 Août 2014 - Modification : Modification de représentant. Modification de l'activité.
- lundi 29 septembre 2014: Depot des comptes
- jeudi 14 avril 2016: Depot des comptes
- jeudi 28 avril 2016: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 2025 N° RCS : 818761876 - Dénomination : L'EUROPEENNE FOOD 93 50 rue Ardoin 93400 Saint-Ouen commerce de gros et demi gros de produits alimentaires. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : - Categorie : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale - Journal : - Opposition : Au fonds. Les oppositions seront reçues dans les dix jours de la publication prévue par la loi pour la validité et pour la correspondance Sequestre Juridique de L'Ordre des Avocats 11 place DAUPHINE 75053 PARIS RP SP - Origine : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 578743 Euros
- mercredi 11 mai 2016: Modification
Bodacc B n°20160093 publié le 11/05/2016Annonce n° 1194 N° RCS : 414711135 - Dénomination : CEMCIE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : - Modification : Modification de la dénomination..
- dimanche 22 mai 2016: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 2356 N° RCS : 818761876 - Dénomination : L'EUROPEENNE FOOD 93 50 rue Ardoin 93400 Saint-Ouen commerce de gros et demi gros de produits alimentaires. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : - Categorie : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale - Journal : - Opposition : Les oppositions seront reçues dans les dix jours de la présente publication pour la validité au fonds cédé sis 50 rue Ardoin 93400 St Ouen et pour la correspondance au Sequestre Juridique de L'Ordre des Avocats sis 11 Place Dauphine 75053 Paris Cdex - Origine : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 578743 Euros
- mercredi 19 avril 2017: Modification
Bodacc B n°20170076 publié le 19/04/2017Annonce n° 2394 N° RCS : 414711135 - Dénomination : CEMCIE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège..
- mercredi 25 octobre 2017: Depot des comptes
- mardi 13 mars 2018: Depot des comptes
- mardi 29 mai 2018: Modification
Bodacc B n°20180100 publié le 29/05/2018Annonce n° 2496 N° RCS : 414711135 - Dénomination : CEMCIE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : AUDEXO en fonction le 25 Juillet 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : AYACHE Romain en fonction le 27 Août 2014 ; Président : BABINET Stanislas, Laurent, Hervé, Marie en fonction le 25 Mai 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 26 mars 2019: Depot des comptes
- jeudi 07 janvier 2021: Modification
Bodacc B n°20210004 publié le 07/01/2021Annonce n° 2804 N° RCS : 414711135 - Dénomination : CEMCIE Commerce de gros, demi-gros de tous produits alimentaires non règlementés. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BABINET Stanislas, Laurent, Hervé, Marie - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CEMCIE- mardi 27 juin 2006 : Fermé
118 AV JEAN JAURES 75019 PARIS 19 - mardi 27 juin 2006 : Fermé
2 ALL D ATHENES 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS - mercredi 17 juillet 2013 : Fermé
6 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD 95190 GOUSSAINVILLE - samedi 01 avril 2017 : Fermé
50 RUE ARDOIN 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE - samedi 01 avril 2017 : Ouvert
24 RUE KLEBER 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CEMCIE- DIAKITE ALIOU : 36 RUE MICHELET 94460 VALENTON
- LAHAYE ALEXANDRA : 13 AV LAVOISIER 13470 CARNOUX-EN-PROVENCE
- SLIM ZOUHAIER : 5 RUE OCTAVE TEISSIER 13003 MARSEILLE 3
- VIDIL GERMAIN : 2 CHE DE L ECOLE DE ST BENOIT 82200 MOISSAC
- DHA : 3 AV JEAN CLAUDE ROZAN 91130 RIS-ORANGIS
- EXCELLENCE SERVICES : 10 PL SEBASTOPOL 13004 MARSEILLE 4
- GRAVELET : MARCHE COUVERT DE MAMOUDZOU 97600 MAMOUDZOU
- GUYATRADE : 2 RUE CASE NEGRE 97232 LE LAMENTIN
- H.S.M.FRANCE : 28 RUE DE LA BRETONNERIE 95300 PONTOISE
- HALIL : 25 RUE DE CHATEAU LANDON 75010 PARIS 10
- HIRA : 36 RUE RIQUET 75019 PARIS 19
- L'ATELIER DE MARKETING DE BRETEUIL : 325 RUE DE LA TOUR 94550 CHEVILLY-LARUE
- LE MARCHE LIBANAIS : 250 BD VICTOR HUGO 59000 LILLE
- LMCA'PRO : 295 RUE FONTGRAVE 26740 MONTBOUCHER-SUR-JABRON
- MADEIRA ISLAND IMPORT : 74 RUE LECOURBE 75015 PARIS 15
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CEMCIE- AZZAR MOULOUD : 26 RUE SALVADOR ALLENDE 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- BRIGUI RACHID : 30 RUE SALVADOR ALLENDE 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- CAMPENET GREGORY : 32 AV PABLO PICASSO 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- CARTON-LECLERCQ BENOIT : 13 RUE PALOUZIE 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- VANDYCK NICOLAS : 62 AV GABRIEL PERI 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- ABOX NETTOYAGE : 1 RUE DU MOUTIER 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- AUTO ANGES S : 10 RUE SEVERINE 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- DIVERSI : 7 RUE ERNEST RENAN 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- ENGIE INFORMATION ET TECHNOLOGIES : 8 RUE TOUZET GAILLARD 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- KZ CONCEPT : 24 RUE MATHIEU 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- PREVENTION CONTROLE SECURITE INCENDIE : 16 RUE SIMONE VEIL 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- RIO COIFFURE : 14 RUE DE SAINT DENIS 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- SCI A.L. CACHIN : RUE MARCEL CACHIN 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- SCI ST PAUL : 3 PL DE LA REPUBLIQUE 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- ZOI ET CIE : 37 RUE DES POISSONNIERS 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CEMCIERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives