LA PRESSE
Présentation générale de LA PRESSE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LA PRESSE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LA PRESSE est situé au 6 RUE DE LA PORTE DIJEAUX 33000 BORDEAUX
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 08 janvier 1998 et qui est immatriculée sous le numéro 415227412 au greffe de BORDEAUX
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 7 774,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 55.10Z ( Hôtels et hébergement similaire)
L'activité déclarée au greffe est : Hôtels et hébergement similaire
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 55.10Z (Hôtels et hébergement similaire), les activités sont :
- - la mise à disposition d'un lieu d'hébergement (hôtels et hébergement similaire), généralement sur une base journalière ou hebdomadaire, pour un séjour de courte duréeL'offre comprend la fourniture d'un hébergement meublé dans des chambres ou des suit
Mais exclus
- - la mise à disposition de maisons et d'appartements meublés ou non pour un usage plus permanent, généralement sur une base mensuelle ou annuelle (cf68)
Chiffre d’affaire
LA PRESSE à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 912 338.00 € pour un résultat de 363 864.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
LA PRESSE est du ressort du greffe de BORDEAUX dont les coordonnées postales sont 33064 BORDEAUX CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0556018170 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bordeaux.fr
TVA intracommunautaire
Si LA PRESSE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR03415227412
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LA PRESSE de part son activité de 55.10Z ( Hôtels et hébergement similaire) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (95.5% des salariés)
- 01316 : Organismes de tourisme social et familial (1.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- bertrand guillaume
- cabinet d' audit fondevila et marque
- colin claude, micheline
- colin gary arthur guy jacques
- colinvestcolin alice victoria diminique simone
Les modifications survenues dans l'administration de la société LA PRESSE
- 2010-07-08 : Président : JOURDIAN Catherine modification le 29 Juin 2010
- 2010-10-15 : Commissaire aux comptes suppléant : CABINET D' AUDIT FONDEVILA ET MARQUE en fonction le 06 Octobre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : BERTRAND Guillaume en fonction le 06 Octobre 2010 Président : DUMEZ Sébastien en fonction le 06 Octobre 2010
- 2010-11-17 : Commissaire aux comptes suppléant : CABINET D' AUDIT FONDEVILA ET MARQUE en fonction le 06 Octobre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : BERTRAND Guillaume en fonction le 06 Octobre 2010 Président : SJL représenté par DUMEZ Sébastien en fonction le 04 Novembre 2010
- 2017-06-23 : Commissaire aux comptes suppléant : CABINET D' AUDIT FONDEVILA ET MARQUE en fonction le 06 Octobre 2010 ; Commissaire aux comptes titulaire : BERTRAND Guillaume en fonction le 06 Octobre 2010 ; Président : BERTRAND HOTEL en fonction le 20 Juin 2017
- 2019-10-20 : Président : COLINVESTCOLIN Alice Victoria Diminique Simone ; Directeur général : COLIN Gary Arthur Guy Jacques ; Commissaire aux comptes titulaire : BERTRAND Guillaume ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET D' AUDIT FONDEVILA ET MARQUE
- 2019-11-27 : Président : COLINVESTCOLIN Alice Victoria Diminique Simone ; Directeur général : COLIN Gary Arthur Guy Jacques ; Directeur général : COLIN Claude, Micheline ; Commissaire aux comptes titulaire : BERTRAND Guillaume ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET D' AUDIT FONDEVILA ET MARQUE
Les autres mandats des administrateurs
- bertrand guillaume :
- 2020-11-26 : HOLDING MENUISERIES RODOLPHE DUBOIS (834668097)
- 2020-10-01 : BERTRAND GUILLAUME (890422801)
- 2020-05-26 : BERTRAND Guillaume (828160978)
- 2020-03-17 : GAS LAS TRADING (752373837)
- 2020-02-03 : BERTRAND GUILLAUME (881226773)
- 2019-10-24 : E-XPORT (878403856)
- 2019-10-11 : BERTRAND GUILLAUME (878111822)
- 2018-06-10 : BERTRAND GUILLAUME (840307656)
- 2018-04-23 : BERTRAND GUILLAUME (839531910)
- 2016-06-01 : BERTRAND GUILLAUME (821233038)
- 2015-07-11 : BERTRAND GUILLAUME (812806206)
- 2014-11-13 : SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATION SADILLEK (348632811)
- 2014-04-01 : BERTRAND GUILLAUME (802802066)
- 2014-02-07 : TOLOGA (800048316)
- 2012-10-27 : BERTRAND GUILLAUME (802589440)
- 2012-09-10 : BERTRAND GUILLAUME (753978410)
- 2012-09-04 : BERTRAND GUILLAUME (753925254)
- 2012-08-09 : SWORLD (410744189)
- 2012-07-01 : BERTRAND GUILLAUME (752410860)
- 2012-06-29 : BERTRAND GUILLAUME (790202584)
- cabinet d' audit fondevila et marque :
- 2021-01-27 : J 2 L (451997027)
- 2019-12-04 : PENA LOGISTIC (527954234)
- 2019-09-15 : AMENDOR (480081330)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LA PRESSE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LA PRESSE |
Dénomination usuelle de l'unité légale | HOTEL DE LA PRESSE |
Sigle de l'unité légale | JOURDIAN |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 415227412 00012 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1998-01-08 : jeudi 08 janvier 1998 |
Activité principale de l'unité légale | 55.10Z : Hôtels et hébergement similaire |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Hébergement |
Division | Hôtels et hébergement similaire |
Activite | Hôtels et hébergement similaire |
Synonyme | hôtel, motel, chambre d'hôte, bed and breakfast, gîte, auberge |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LA PRESSE- CO
2018 | 1 792 884.00 | 1 575 966.00 |
2017 | 216 917.00 | 1 355 430.00 |
2018 | 7 774.00 |
2017 | 7 774.00 |
2018 | 253 801.00 |
2017 | 93 367.00 |
2018 | 1 575 966.00 |
2017 | 1 355 430.00 |
2018 | 912 338.00 |
2017 | 582 662.00 |
2018 | 363 864.00 |
2017 | 127 493.00 |
2018 | 253 801.00 |
2017 | 93 367.00 |
2018 | 653 163.00 | 288 652.00 |
2017 | 290 159.00 | 74 353.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LA PRESSE- mardi 29 juillet 2008: Depot des comptes
- jeudi 01 octobre 2009: Depot des comptes
- jeudi 08 juillet 2010: Modification
Bodacc B n°20100131 publié le 08/07/2010Annonce n° 790 N° RCS : 415227412 - Dénomination : JOURDIAN - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : JOURDIAN Catherine modification le 29 Juin 2010 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification du nom, nom d'usage, prénom ou de la dénomination. Modification de représentant. Modification du nom commercial. Modification du sigle.
- vendredi 09 juillet 2010: Depot des comptes
- vendredi 15 octobre 2010: Modification
Bodacc B n°20100201 publié le 15/10/2010Annonce n° 193 N° RCS : 415227412 - Dénomination : SAS DUMEZ - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : CABINET D' AUDIT FONDEVILA ET MARQUE en fonction le 06 Octobre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : BERTRAND Guillaume en fonction le 06 Octobre 2010 Président : DUMEZ Sébastien en fonction le 06 Octobre 2010 - Modification : Modification du nom, nom d'usage, prénom ou de la dénomination. Modification de représentant.
- mercredi 17 novembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100222 publié le 17/11/2010Annonce n° 472 N° RCS : 415227412 - Dénomination : SAS DUMEZ - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : CABINET D' AUDIT FONDEVILA ET MARQUE en fonction le 06 Octobre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : BERTRAND Guillaume en fonction le 06 Octobre 2010 Président : SJL représenté par DUMEZ Sébastien en fonction le 04 Novembre 2010 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 28 mars 2011: Depot des comptes
- mardi 22 novembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110225 publié le 22/11/2011Annonce n° 221 N° RCS : 415227412 - Dénomination : SAS DUMEZ - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 7774.89 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- lundi 19 mars 2012: Depot des comptes
- lundi 08 avril 2013: Depot des comptes
- samedi 05 avril 2014: Depot des comptes
- jeudi 04 juin 2015: Depot des comptes
- jeudi 31 mars 2016: Depot des comptes
- mercredi 15 mars 2017: Depot des comptes
- vendredi 23 juin 2017: Modification
Bodacc B n°20170119 publié le 23/06/2017Annonce n° 904 N° RCS : 415227412 - Dénomination : LA PRESSE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : CABINET D' AUDIT FONDEVILA ET MARQUE en fonction le 06 Octobre 2010 ; Commissaire aux comptes titulaire : BERTRAND Guillaume en fonction le 06 Octobre 2010 ; Président : BERTRAND HOTEL en fonction le 20 Juin 2017 - Modification : Modification de la dénomination. Modification de représentant..
- mardi 06 novembre 2018: Depot des comptes
- mardi 25 juin 2019: Depot des comptes
- dimanche 20 octobre 2019: Modification
Bodacc B n°20190203 publié le 20/10/2019Annonce n° 1406 N° RCS : 415227412 - Dénomination : LA PRESSE Hotel - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : COLINVESTCOLIN Alice Victoria Diminique Simone ; Directeur général : COLIN Gary Arthur Guy Jacques ; Commissaire aux comptes titulaire : BERTRAND Guillaume ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET D' AUDIT FONDEVILA ET MARQUE - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- mercredi 27 novembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190228 publié le 27/11/2019Annonce n° 1011 N° RCS : 415227412 - Dénomination : LA PRESSE Hotel - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : COLINVESTCOLIN Alice Victoria Diminique Simone ; Directeur général : COLIN Gary Arthur Guy Jacques ; Directeur général : COLIN Claude, Micheline ; Commissaire aux comptes titulaire : BERTRAND Guillaume ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET D' AUDIT FONDEVILA ET MARQUE - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LA PRESSE- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
6 RUE DE LA PORTE DIJEAUX 33000 BORDEAUX
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LA PRESSE- BARRE MARIE-MAGDELEINE : 412 RTE DE LEPINE 10120 SAINT-GERMAIN
- LAGOCKI DANIEL : 2 PL DE LA GARE 57490 CARLING
- AZILYANN : 4 LESTROUE 56250 LA VRAIE-CROIX
- CAPA : PL GUILLAUME 14160 DIVES-SUR-MER
- CHAPITRE V : AV DE LA MAIRIE 64250 CAMBO-LES-BAINS
- FAVONA BELLA : 10 RUE EDOUARD DETAILLE 75017 PARIS 17
- GRAND HOTEL VOLTAIRE : 150 BD VOLTAIRE 75011 PARIS 11
- HOTEL PICARD : 109 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8
- HOTEL RESTAURANT MARTINEZ ET FILS : 2 RUE MAURICE CLAVEL 34540 BALARUC-LES-BAINS
- LE CASTELET DES ALPILLES : AV DURAND MAILLANE 13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
- REGINE DECROOCQ : 70 AV DE HUY 60200 COMPIEGNE
- S.A.R.L. LE JARDIN DE SAINT JEAN : 12 RTE CHE DU PARQUET DE LA LANDEBLIN 60350 SAINT-JEAN-AUX-BOIS
- SARL FRANCISTEL : LE FRAISSE 83440 FAYENCE
- SPLENDID HOTEL : 21 BD DU MAL JUIN 30240 LE GRAU-DU-ROI
- SUNSET : 5 RUE CARRICARTENEA 64210 BIDART
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LA PRESSE- GARIN YVES : 24 BD DU PRESIDENT WILSON 33000 BORDEAUX
- HAKO AMELLE : 154 RUE SAINTE CATHERINE 33000 BORDEAUX
- KUSTER JEREMIAH : 1 RUE DU MULET 33000 BORDEAUX
- MACHADO FREDERIC : 10 RUE DU QUAI BOURGEOIS 33000 BORDEAUX
- MASSIAS FRANCOIS : 3 IMP GUESTIER 33000 BORDEAUX
- ASS POUR SOUTIEN ET REUSSITE SCOLAIRE : PL DU ONZE NOVEMBRE 33000 BORDEAUX
- CGPL SARL : 21 RUE DE LA PORTE DIJEAUX 33000 BORDEAUX
- LABSANA : 5 CRS DU CHAPEAU ROUGE 33000 BORDEAUX
- MICRO POPULOS : 15 RUE BERGERET 33000 BORDEAUX
- OPUS ONE INTERNATIONAL : 2 RUE FOY 33000 BORDEAUX
- SCI DU QUAI : 16 QUAI DES CHARTRONS 33000 BORDEAUX
- SOCIETE BORDELAISE D HOTELLERIE : 14 RUE BOUDET 33000 BORDEAUX
- SYND COPROP RES 27 COURS VERDUN : 27 CRS DE VERDUN 33000 BORDEAUX
- UNION REGIONALE SOLIHA NOUVELLE AQUITAINE : 185 BD MARECHAL LECLERC 33000 BORDEAUX
- UPWISER : 12 RUE DU COUVENT 33000 BORDEAUX
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LA PRESSERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives