ACCOLAB SUD-OUEST
Présentation générale de ACCOLAB SUD-OUEST
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ACCOLAB SUD-OUEST et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ACCOLAB SUD-OUEST est situé au 7 AV DU MARECHAL LECLERC 33340 LESPARRE-MEDOC
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le lundi 09 février 1998 et qui est immatriculée sous le numéro 417755246 au greffe de BORDEAUX
Elle emploie avec 100 à 199 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société d'exercice libéral par action simplifiée au capital de 32 997,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 86.90B ( Laboratoires d'analyses médicales)
L'activité déclarée au greffe est : Laboratoires d'analyses médicales
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 86.90B (Laboratoires d'analyses médicales), les activités sont :
- - les activités des laboratoires d'analyses médicales (sang, urine, etc.)
Mais exclus
- - l'analyse et l'interprétation d'images médicales (cf86.22A)
- - la fabrication de dents artificielles, de dentiers et de prothèses par des laboratoires dentaires (cf32.50A)
- - les activités de contrôle dans le domaine de l'hygiène alimentaire (cf71.20B)
- - les activités de laboratoire d'analyses non médicales (cf71.20B)
Chiffre d’affaire
ACCOLAB SUD-OUEST à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 14 221 330.00 € pour un résultat de 2 850 389.00 € grace à 11 établissement(s) et avec 100 à 199 salariés
Greffe
ACCOLAB SUD-OUEST est du ressort du greffe de BORDEAUX dont les coordonnées postales sont 33064 BORDEAUX CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0556018170 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bordeaux.fr
TVA intracommunautaire
Si ACCOLAB SUD-OUEST est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR45417755246
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ACCOLAB SUD-OUEST de part son activité de 86.90B ( Laboratoires d'analyses médicales) sont :
- 00959 : Laboratoires d'analyses médicales (98% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- benazzouz mohammed
- boulhimez karim
- delpon dominique
- demailly didier
- kpmg audit nord
- kpmg s.a
- lapoujade marie-christine
- mazars figeor
- nacef mokhtar
- serre nicole
Les modifications survenues dans l'administration de la société ACCOLAB SUD-OUEST
- 2011-10-12 : Président : BRUCE Yan modification le 04 Octobre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 04 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD en fonction le 04 Octobre 2011
- 2012-09-12 : Directeur général : BRUCE Yan modification le 04 Septembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 04 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD en fonction le 04 Octobre 2011 Président : NACEF Mokhtar en fonction le 04 Septembre 2012
- 2013-04-04 : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 04 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD en fonction le 04 Octobre 2011 Président : NACEF Mokhtar en fonction le 04 Septembre 2012 Directeur général : MOUYSSET Marie-Françoise en fonction le 26 Mars 2013
- 2015-05-22 : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 04 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD en fonction le 04 Octobre 2011 Président : NACEF Mokhtar en fonction le 04 Septembre 2012 Directeur général : DELPON Dominique en fonction le 13 Mai 2015
- 2016-09-15 : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 04 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD en fonction le 04 Octobre 2011 Président : NACEF Mokhtar en fonction le 04 Septembre 2012 Directeur général : DELPON Dominique en fonction le 13 Mai 2015 Directeur général : DEMAILLY Didier en fonction le 12 Septembre 2016
- 2017-03-02 : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 04 Octobre 2011 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD en fonction le 04 Octobre 2011 ; Président : NACEF Mokhtar en fonction le 04 Septembre 2012 ; Directeur général : DELPON Dominique en fonction le 13 Mai 2015 ; Directeur général : DEMAILLY Didier en fonction le 12 Septembre 2016 ; Directeur général : BENAZZOUZ Mohammed en fonction le 27 Février 2017 ; Directeur général : SALEY Marie-Christine en fonction le 27 Février 2017 ; Directeur général : PIQUET Nicole en fonction le 27 Février 2017 ; Directeur général : BOULHIMEZ Karim en fonction le 27 Février 2017
- 2020-02-18 : Président : NACEF Mokhtar ; Directeur général : BOULHIMEZ Karim ; Directeur général : SERRE Nicole ; Directeur général : DEMAILLY Didier ; Directeur général : LAPOUJADE Marie-Christine ; Directeur général : DELPON Dominique ; Directeur général : BENAZZOUZ Mohammed ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS FIGEOR ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD
- 2021-02-07 : Président : NACEF Mokhtar ; Directeur général : SERRE Nicole ; Directeur général : DEMAILLY Didier ; Directeur général : DELPON Dominique ; Directeur général : BENAZZOUZ Mohammed ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS FIGEOR ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD
Les autres mandats des administrateurs
- benazzouz mohammed :
- 2010-03-12 : BENAZZOUZ Mohammed (520870783)
- 2002-04-01 : BENAZZOUZ MOHAMMED (444259386)
- 1993-09-15 : BENAZZOUZ MOHAMMED (393458211)
- delpon dominique :
- 1989-04-01 : DELPON DOMINIQUE (351568787)
- demailly didier :
- 1988-10-22 : DEMAILLY DIDIER (348781956)
- kpmg audit nord :
- 2021-01-15 : CORPO (495062366)
- 2021-01-08 : GALLOO PLASTICS (408481992)
- 2021-01-05 : EASYMALLS (751544263)
- 2021-01-02 : CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE (752765255)
- 2020-12-18 : DYKA TUBE SAS (881053185)
- 2020-12-04 : DYKA SAS (383115110)
- 2020-11-17 : VAL PORCS (338577026)
- 2020-11-13 : SPOTLESS GROUP (520433129)
- 2020-11-12 : KUKA SYSTEMS FRANCE (622003895)
- 2020-11-06 : NESSUS (494645625)
- 2020-10-31 : Eco-logistique Réemploi (798979555)
- 2020-09-20 : JOHNSON MATTHEY (323962621)
- 2020-09-13 : AQUILA PARTICIPATIONS (524474335)
- 2020-09-13 : HELEXIA SOLAR 6 (799694831)
- 2020-09-13 : TRUJAS DISTRIBUTION (530739374)
- 2020-09-01 : F. VANOUTRYVE & CIE (475483012)
- 2020-09-01 : BC Immobilier (457503456)
- 2020-09-01 : FABBRI GROUP FRANCE (530362045)
- 2020-08-30 : HELEXIA SOLAR 5 (799694872)
- 2020-08-25 : AKUO ENERGY INDIAN OCEAN (788492494)
- kpmg s.a :
- 2021-02-02 : SAME DEUTZ-FAHR FRANCE (775739162)
- 2021-02-02 : SOCIETE DE VENTE D'AUTOMOBILES DE CRETEIL SVAC (304668478)
- 2021-02-02 : Angers Loire Développement (839657749)
- 2021-02-02 : ODILINK (888835121)
- 2021-02-02 : BOURBON SUBSEA TREASURY (834119695)
- 2021-02-02 : AGENCE MARITIME ROCHEFORT (880093562)
- 2021-02-02 : FINANCIERE BKF (452430416)
- 2021-02-02 : CARTONPLAST FRANCE SAS (832106991)
- 2021-02-02 : AGENCE MARITIME DE SEINE (880093596)
- 2021-01-31 : Selwood Asset Management (France) SAS (884339839)
- 2021-01-31 : TSI (497532911)
- 2021-01-31 : CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING FRANCE (732055413)
- 2021-01-31 : JOURNAL DU GOLF (478101959)
- 2021-01-31 : FM PROJET (429093743)
- 2021-01-29 : BPI Group (793619917)
- 2021-01-29 : GE Steam Power Service France (424210599)
- 2021-01-29 : KYRIBA SEMEA (483518692)
- 2021-01-29 : SIOULE SOLAIRE SERVICES (508531621)
- 2021-01-29 : KYRIBA (429336597)
- 2021-01-28 : MI9 Retail Europe (413524182)
- mazars figeor :
- 2021-01-20 : LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE SEALAB (484721212)
- 2020-10-08 : GROUPE RESSOURCES ET CHANGEMENT (351810395)
- 2020-10-06 : HOLDING RAPITEAU (347786733)
- 2020-06-02 : SERMA TECHNOLOGIES (824110613)
- 2020-03-27 : EXALAB (323191106)
- 2019-11-03 : WA CONCEPT (843845157)
- 2019-08-02 : ADVANCED WIRELESS SOLUTIONS AND SERVICES (AW2S) (754013746)
- 2019-07-16 : LABEXA (438263097)
- 2018-12-23 : CHATEAU CLOS DE BOUARD (380318675)
- 2017-04-07 : STE DES DISTILLERIES VINICOLES DU BLAYAIS (587020066)
- nacef mokhtar :
- 1985-06-01 : NACEF MOKHTAR (333153203)
- serre nicole :
- 2020-10-15 : EARL SERRE CLAUDE ET NICOLE (521672881)
- 2012-01-01 : SERRE NICOLE (538236282)
- 1991-06-20 : SERRE NICOLE (382388585)
- 1991-06-01 : SERRE NICOLE (382034957)
- 1987-10-05 : SERRE NICOLE (342690328)
- 1987-04-02 : SERRE NICOLE (340577592)
- 1984-11-24 : SERRE NICOLE (331117028)
- 1984-08-15 : SERRE NICOLE (330370198)
- 1984-07-02 : SERRE NICOLE (330483918)
- 0000-00-00 : SERRE NICOLE (313356636)
- 0000-00-00 : SERRE NICOLE (301038311)
- 0000-00-00 : SERRE NICOLE (322419425)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ACCOLAB SUD-OUEST et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ACCOLAB SUD-OUEST |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 417755246 00036 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5785 Société d'exercice libéral par action simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1998-02-09 : lundi 09 février 1998 |
Activité principale de l'unité légale | 86.90B : Laboratoires d'analyses médicales |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 22 avec 100 à 199 salariés |
Activité | |
Section | Santé humaine et action sociale |
Sous section | Activités pour la santé humaine |
Division | Autres activités pour la santé humaine |
Activite | Laboratoires d'analyses médicales |
Synonyme | laboratoire d'analyses médicales, analyses médicales, laboratoire médical |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ACCOLAB SUD-OUEST- CO
2020 | 17 140 063.00 | 15 016 140.00 |
2019 | 2 123 922.00 | 13 246 227.00 |
2020 | 32 997.00 |
2019 | 32 997.00 |
2020 | 1 768 951.00 |
2019 | 2 005 222.00 |
2020 | 15 016 140.00 |
2019 | 13 246 227.00 |
2020 | 14 221 330.00 |
2019 | 11 945 116.00 |
2020 | 2 850 389.00 |
2019 | 1 842 191.00 |
2020 | 1 768 951.00 |
2019 | 2 005 222.00 |
2020 | 10 434 081.00 |
2019 | 10 434 081.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ACCOLAB SUD-OUEST- vendredi 16 mai 2008: Depot des comptes
- mardi 23 décembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080235 publié le 23/12/2008Annonce n° 1004 N° RCS : 417755246 - Dénomination : LABORATOIRE BRUCE - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- mercredi 11 mars 2009: Depot des comptes
- lundi 08 mars 2010: Depot des comptes
- jeudi 23 juin 2011: Depot des comptes
- mercredi 12 octobre 2011: Modification
Bodacc B n°20110198 publié le 12/10/2011Annonce n° 1510 N° RCS : 417755246 - Dénomination : LABORATOIRE BRUCE - forme juridique : Société d'exercice libéral par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BRUCE Yan modification le 04 Octobre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 04 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD en fonction le 04 Octobre 2011 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- mardi 12 juin 2012: Modification
Bodacc B n°20120111 publié le 12/06/2012Annonce n° 820 N° RCS : 417755246 - Dénomination : LABORATOIRE BRUCE - forme juridique : Société d'exercice libéral par actions simplifiée - capital : 30512.93 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mardi 12 juin 2012: Modification
Bodacc B n°20120111 publié le 12/06/2012Annonce n° 863 N° RCS : 417755246 - Dénomination : ACCOLAB SUD-OUEST - forme juridique : Société d'exercice libéral par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de la dénomination.
- mercredi 12 septembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120176 publié le 12/09/2012Annonce n° 820 N° RCS : 417755246 - Dénomination : ACCOLAB SUD-OUEST - forme juridique : Société d'exercice libéral par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général : BRUCE Yan modification le 04 Septembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 04 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD en fonction le 04 Octobre 2011 Président : NACEF Mokhtar en fonction le 04 Septembre 2012 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 06 novembre 2012: Depot des comptes
- mercredi 13 février 2013: Modification
Bodacc B n°20130031 publié le 13/02/2013Annonce n° 770 N° RCS : 417755246 - Dénomination : ACCOLAB SUD-OUEST - forme juridique : Société d'exercice libéral par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- jeudi 04 avril 2013: Modification
Bodacc B n°20130066 publié le 04/04/2013Annonce n° 987 N° RCS : 417755246 - Dénomination : ACCOLAB SUD-OUEST - forme juridique : Société d'exercice libéral par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 04 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD en fonction le 04 Octobre 2011 Président : NACEF Mokhtar en fonction le 04 Septembre 2012 Directeur général : MOUYSSET Marie-Françoise en fonction le 26 Mars 2013 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 22 mai 2015: Modification
Bodacc B n°20150097 publié le 22/05/2015Annonce n° 387 N° RCS : 417755246 - Dénomination : ACCOLAB SUD-OUEST - forme juridique : Société d'exercice libéral par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 04 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD en fonction le 04 Octobre 2011 Président : NACEF Mokhtar en fonction le 04 Septembre 2012 Directeur général : DELPON Dominique en fonction le 13 Mai 2015 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 06 mai 2016: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 643 N° RCS : 417755246 - Dénomination : ACCOLAB SUD-OUEST - forme juridique : Société d'exercice libéral par actions simplifiée - capital : 30512.93 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce. - Origine :
- dimanche 10 juillet 2016: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 239 N° RCS : 417755246 - Dénomination : ACCOLAB SUD-OUEST - forme juridique : Société d'exercice libéral par actions simplifiée - capital : 30512.93 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce. - Origine :
- lundi 29 août 2016: Depot des comptes
- jeudi 15 septembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160181 publié le 15/09/2016Annonce n° 384 N° RCS : 417755246 - Dénomination : ACCOLAB SUD-OUEST - forme juridique : Société d'exercice libéral par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 04 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD en fonction le 04 Octobre 2011 Président : NACEF Mokhtar en fonction le 04 Septembre 2012 Directeur général : DELPON Dominique en fonction le 13 Mai 2015 Directeur général : DEMAILLY Didier en fonction le 12 Septembre 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 02 mars 2017: Modification
Bodacc B n°20170043 publié le 02/03/2017Annonce n° 645 N° RCS : 417755246 - Dénomination : ACCOLAB SUD-OUEST - forme juridique : Société d'exercice libéral par actions simplifiée - capital : 41180.93 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 04 Octobre 2011 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD en fonction le 04 Octobre 2011 ; Président : NACEF Mokhtar en fonction le 04 Septembre 2012 ; Directeur général : DELPON Dominique en fonction le 13 Mai 2015 ; Directeur général : DEMAILLY Didier en fonction le 12 Septembre 2016 ; Directeur général : BENAZZOUZ Mohammed en fonction le 27 Février 2017 ; Directeur général : SALEY Marie-Christine en fonction le 27 Février 2017 ; Directeur général : PIQUET Nicole en fonction le 27 Février 2017 ; Directeur général : BOULHIMEZ Karim en fonction le 27 Février 2017 - Modification : Modification du capital. Modification de représentant. Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination ANAREV Forme juridique SELARL Siège social 9 Place Pierre Jacques Dormoy 33 000 BORDEAUX Rcs 340 628 429 le 30-09-2016 avec effet ré
- vendredi 24 mars 2017: Modification
Bodacc B n°20170059 publié le 24/03/2017Annonce n° 777 N° RCS : 417755246 - Dénomination : ACCOLAB SUD-OUEST - forme juridique : Société d'exercice libéral par actions simplifiée - capital : 32997.05 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital..
- vendredi 07 juillet 2017: Depot des comptes
- mardi 14 août 2018: Depot des comptes
- mardi 15 octobre 2019: Depot des comptes
- mardi 18 février 2020: Modification
Bodacc B n°20200034 publié le 18/02/2020Annonce n° 457 N° RCS : 417755246 - Dénomination : ACCOLAB SUD-OUEST Exploitation en commun d'un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologie medicale - forme juridique : Société d'exercice libéral par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : NACEF Mokhtar ; Directeur général : BOULHIMEZ Karim ; Directeur général : SERRE Nicole ; Directeur général : DEMAILLY Didier ; Directeur général : LAPOUJADE Marie-Christine ; Directeur général : DELPON Dominique ; Directeur général : BENAZZOUZ Mohammed ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS FIGEOR ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- dimanche 07 février 2021: Modification
Bodacc B n°20210026 publié le 07/02/2021Annonce n° 919 N° RCS : 417755246 - Dénomination : ACCOLAB SUD-OUEST Exploitation en commun d'un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale - forme juridique : Société d'exercice libéral par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : NACEF Mokhtar ; Directeur général : SERRE Nicole ; Directeur général : DEMAILLY Didier ; Directeur général : DELPON Dominique ; Directeur général : BENAZZOUZ Mohammed ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS FIGEOR ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- vendredi 25 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ACCOLAB SUD-OUEST- mardi 09 décembre 2008 : Fermé
43 AV DE L ENTRE DEUX MERS 33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE - mardi 09 décembre 2008 : Ouvert
3 ALL DU BOIS MENU 33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE - dimanche 03 février 2013 : Ouvert
7 AV DU MARECHAL LECLERC 33340 LESPARRE-MEDOC - lundi 07 juillet 2014 : Fermé
3 RUE DES ECOLES 33990 HOURTIN - dimanche 15 octobre 2017 : Ouvert
2 RTE DE GRAYAN 33780 SOULAC-SUR-MER - lundi 01 octobre 2012 : Ouvert
45 CRS MARECHAL GALLIENI 33000 BORDEAUX - jeudi 01 septembre 2016 : Fermé
46 AV DU DOCTEUR SCHWEITZER 33600 PESSAC - vendredi 01 juillet 2016 : Ouvert
77 AV DES PYRENEES 33114 LE BARP - dimanche 22 janvier 2017 : Ouvert
4 RUE DE LA GARE 33990 HOURTIN - jeudi 01 septembre 2016 : Ouvert
48 AV DU DOCTEUR SCHWEITZER 33600 PESSAC - samedi 01 octobre 2016 : Ouvert
16 AV VICTOR HUGO 33700 MERIGNAC - samedi 01 octobre 2016 : Ouvert
39 CRS VICTOR HUGO 33000 BORDEAUX - samedi 01 octobre 2016 : Ouvert
9 PL PIERRE JACQUES DORMOY 33800 BORDEAUX - samedi 01 octobre 2016 : Ouvert
PL DE L EUROPE 33300 BORDEAUX
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ACCOLAB SUD-OUEST- BACLE DIDIER : 17 RUE SAINT GERY 59300 VALENCIENNES
- BARAUD ANNE : 6 RUE MAUBLANC 75015 PARIS 15
- BERKI LAURA : 3 RUE TURSAN 40270 GRENADE SUR L'ADOUR
- GLASMAN LAURENCE : 98 BD CHAVE 13005 MARSEILLE 5
- HUGEDE HENRI : 56 RUE CANTAGREL 75013 PARIS 13
- ICART GREGOIRE : 1 PL BARBES 47000 AGEN
- LARROUTUROU FRANCOISE : 12 RUE DE PROVENCE 13004 MARSEILLE 4
- MERCKEL AGNES : 19 RUE SAINT PIERRE 27000 EVREUX
- RAUD PASCALE : 53 BD GALLIENI 94360 BRY-SUR-MARNE
- RUSE ETIENNE : 106 AV DES SCIENCES 77500 CHELLES
- SOARES MAGALHAES SERGIO RUBEN : AV DE BOURG 01110 PLATEAU D'HAUTEVILLE
- VELU SERGE : 29 QUAI DU HAUT PONT 62500 SAINT-OMER
- LABORATOIRE KUATE : 26 RUE DU DELTA 75009 PARIS 9
- OPALEBIO : 20 RUE DE VERDUN 62630 ETAPLES
- SCDF BELLAICHE ET ELBAZE : 18 BD DE REUILLY 75012 PARIS 12
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ACCOLAB SUD-OUEST- BOUILLEAU VIRGINIE : 2 CHE DES MOINEAUX 33340 QUEYRAC
- HIRTZ CHRISTOPHE : 3 RTE DE JURAN 33340 GAILLAN-EN-MEDOC
- LECLERC ARNAUD : 14 CRS DU GEN DE GAULLE 33340 LESPARRE-MEDOC
- MONGAY PASCALE : 7 RUE RENE CASSIN 33340 LESPARRE-MEDOC
- SALLENAVE PASCAL : 9 LE COULOUMEY EST 33340 LESPARRE-MEDOC
- TURKOWSKI LAURENCE : 54 RTE CONNEAU 33340 LESPARRE-MEDOC
- ASSOCIATION SCOOBY FRANCE : 6 CHE DE TREOU 33340 LESPARRE-MEDOC
- EARL UIJTTEWAAL A ET F : 13 RUE DE LA RIVIERE 33340 QUEYRAC
- LE COMPAS MEDOCAIN : 4 CHE DES POULARDS 33340 GAILLAN-EN-MEDOC
- LESPARRE MEDOC HOTELLERIE TOURISME ET SERVICES : 14 RUE DES REMOULEURS 33340 LESPARRE-MEDOC
- SCA DU CHATEAU VERNOUS : LD ST TRELODY 33340 LESPARRE-MEDOC
- SCI CONSTANT : 28 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 33340 LESPARRE-MEDOC
- SCI JENNY : 38 CRS ARISTIDE BRIAND 33340 LESPARRE-MEDOC
- SCI R.M : 31 RTE DE PAUILLAC 33340 LESPARRE-MEDOC
- SOC CIVILE FERMIERE CHATEAU BROUSTERAS : 2 RUE DE L ANCIENNE DOUANE 33340 SAINT-YZANS-DE-MEDOC
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ACCOLAB SUD-OUESTRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives