AQUITAINE CREATION INVESTISSEMENT
Présentation générale de AQUITAINE CREATION INVESTISSEMENT
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société AQUITAINE CREATION INVESTISSEMENT et ses dirigeants.
Immatriculation
La société AQUITAINE CREATION INVESTISSEMENT est situé au 11 RUE DES GAMINS 33000 BORDEAUX
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 17 février 1998 et qui est immatriculée sous le numéro 417782257 au greffe de BORDEAUX
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 66.30Z ( Gestion de fonds)
L'activité déclarée au greffe est : Gestion de fonds
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 66.30Z (Gestion de fonds), les activités sont :
- - la gestion d'autres fonds de placement
- - la gestion de caisses de retraite
- - la gestion de fonds communs de placement
- - la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers
- - les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que :
Chiffre d’affaire
AQUITAINE CREATION INVESTISSEMENT à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 87 212.00 € pour un résultat de -604 063.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
AQUITAINE CREATION INVESTISSEMENT est du ressort du greffe de BORDEAUX dont les coordonnées postales sont 33064 BORDEAUX CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0556018170 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bordeaux.fr
TVA intracommunautaire
Si AQUITAINE CREATION INVESTISSEMENT est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR83417782257
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à AQUITAINE CREATION INVESTISSEMENT de part son activité de 66.30Z ( Gestion de fonds) sont :
- 00478 : Sociétés financières (26.3% des salariés)
- 02120 : Banques (17.2% des salariés)
- 01672 : Sociétés d'assurances (9.6% des salariés)
- 02931 : Activités de marchés financiers (4.1% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (3.8% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.9% des salariés)
- 01601 : Bourse (2.8% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (1.4% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (1.3% des salariés)
- 01527 : Immobilier (1.1% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (28.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- DUCROS Bernard
- ESTIENNE Bernard
- KPMG SA
- MOTAIS Pierre Jean Norbert
- RICROS Alain Jean-François
Les modifications survenues dans l'administration de la société AQUITAINE CREATION INVESTISSEMENT
- 2008-02-03 : Commissaire aux comptes suppléant : DUCROS Bernard en fonction le 03 Mars 1998. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA modification le 13 Mars 2006. Président : RICROS Alain Jean-François en fonction le 10 Janvier 2006. Directeur général : MOTAIS Pierre Jean Norbert en fonction le 01 Février 2008.
- 2009-03-01 : Commissaire aux comptes suppléant : DUCROS Bernard modification le 01 Août 2008. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA modification le 13 Mars 2006. Président : RICROS Alain Jean-François en fonction le 10 Janvier 2006.
- 2014-09-17 : Commissaire aux comptes suppléant : DUCROS Bernard modification le 01 Août 2008 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA modification le 13 Mars 2006 Président : RICROS Alain Jean-François en fonction le 10 Janvier 2006 Directeur général : ESTIENNE Bernard en fonction le 08 Septembre 2014
- 2020-10-11 : Président : RICROS Alain Jean-François ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA ; Commissaire aux comptes suppléant : DUCROS Bernard
Les autres mandats des administrateurs
- DUCROS Bernard :
- 2020-09-04 : CABINET D'OPHTALMOLOGIE DU DOME (453054579)
- 2019-10-10 : QUALI PARTS & SERVICES (821006004)
- 2019-09-13 : PBC ASSOCIES (831119821)
- 2018-08-22 : VENTILATEURS A E I B (331202770)
- 2018-04-01 : GROUPE HAVARD (445087273)
- 2017-04-04 : SML PROMOTION (819225400)
- 2017-02-10 : BOCOTON (420620981)
- 2016-09-15 : FLEXIMAIL (511358848)
- 2016-07-31 : ARZIMMO PROMOTION (479905689)
- 2016-07-19 : DM SPORT (792916082)
- 2016-05-13 : AGAP'PROFESSIONNEL (422202549)
- 2016-01-07 : FAMILLE CHAMBON INVESTISSEMENTS (711980193)
- 2015-12-08 : COOPERATIVE AGRICOLE DE CARMAUX (777196502)
- 2015-11-25 : LAPALUS MASSIE (331151753)
- 2015-10-14 : JMD INVESTISSEMENTS (808372288)
- 2015-09-17 : COMPAGNIE EUROPEENNE DE COMPRESSES ET PANSEMENTS - CECEP (400978888)
- 2015-05-26 : SACO FRANCE (525178778)
- 2015-02-17 : COFILSERV' (499263242)
- 2014-12-10 : Société par Actions Simplifiée INNOVATION MUTUALISME ORGANISATION DEVELOPPEMENT DURABLE ENERGIE RENOUVELABLE (510398316)
- 2014-08-24 : EXEDRA MIDI-PYRENEES (540801198)
- KPMG SA :
- 2021-01-29 : REBORN VOSGES (880072186)
- 2021-01-29 : PERFESCO LIGHTING 1 (879069078)
- 2021-01-27 : FINANCIERE LECOMPTE (409961810)
- 2021-01-27 : LAFONTAINE 65 (852893239)
- 2021-01-21 : Lyon Airport Shuttle (844424044)
- 2021-01-20 : SCA Wood France (440341527)
- 2021-01-20 : IMMOBILIERE TERRES OCEAN (879465250)
- 2021-01-17 : P&G OUTILLAGE (353013907)
- 2021-01-17 : AQUITEL (499201747)
- 2021-01-15 : AGC AUTOMOTIVE FRANCE (814884060)
- 2021-01-14 : NEALIA (503705295)
- 2021-01-14 : 2 LM (511183246)
- 2021-01-13 : PROWIMAT (448269332)
- 2021-01-12 : GROUPEMENT POUR L'AMELIORATION DES PRODUITS VIANDE ET LAIT DANS LE MASSIF CENTRAL (309565240)
- 2021-01-08 : CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DU FOUILLOUX (529336489)
- 2021-01-08 : SPV OI 1 (839663465)
- 2021-01-02 : SAS BEAUVET (852424563)
- 2021-01-02 : Les Terrasses de Sèvre (844533950)
- 2021-01-02 : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ACM (353077126)
- 2021-01-02 : PLUS QUE PRO (801086174)
- ESTIENNE Bernard :
- 2020-04-21 : EXOES (512584806)
- 2018-03-29 : SUNNA DESIGN (538125402)
- 2015-07-24 : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PARC (950395517)
- 2013-09-05 : IMAGENE (421066812)
- 2012-06-01 : HELILEO (504390881)
- 2012-03-15 : ADEMTECH (430421065)
- 2008-07-25 : SALVECO (399664846)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société AQUITAINE CREATION INVESTISSEMENT et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | AQUITAINE CREATION INVESTISSEMENT |
Dénomination usuelle de l'unité légale | ACI |
Sigle de l'unité légale | ACI |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 417782257 00048 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1998-02-17 : mardi 17 février 1998 |
Activité principale de l'unité légale | 66.30Z : Gestion de fonds |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
Division | Gestion de fonds |
Activite | Gestion de fonds |
Synonyme | gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de AQUITAINE CREATION INVESTISSEMENT- 110
2020 | 24 483 733.00 | 18 409 705.00 |
2019 | 6 074 028.00 |
2020 | 20 292 817.00 |
2019 |
2020 | 712 371.00 |
2019 |
2020 | 18 409 705.00 |
2019 |
2020 | 87 212.00 |
2019 |
2020 | -604 063.00 |
2019 |
2020 | -1 428 277.00 |
2019 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société AQUITAINE CREATION INVESTISSEMENT- vendredi 25 janvier 2008: Depot des comptes
- dimanche 03 février 2008: Modification
Bodacc B n°20080023 publié le 03/02/2008Annonce n° 930 N° RCS : 417782257 - Dénomination : AQUITAINE CREATION INVESTISSEMENT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : DUCROS Bernard en fonction le 03 Mars 1998. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA modification le 13 Mars 2006. Président : RICROS Alain Jean-François en fonction le 10 Janvier 2006. Directeur général : MOTAIS Pierre Jean Norbert en fonction le 01 Février 2008. - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 10 août 2008: Modification
Bodacc B n°20080141 publié le 10/08/2008Annonce n° 852 N° RCS : 417782257 - Dénomination : AQUITAINE CREATION INVESTISSEMENT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 6595064.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- jeudi 15 janvier 2009: Depot des comptes
- dimanche 01 mars 2009: Modification
Bodacc B n°20090042 publié le 01/03/2009Annonce n° 776 N° RCS : 417782257 - Dénomination : AQUITAINE CREATION INVESTISSEMENT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : DUCROS Bernard modification le 01 Août 2008. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA modification le 13 Mars 2006. Président : RICROS Alain Jean-François en fonction le 10 Janvier 2006. - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 15 janvier 2010: Depot des comptes
- lundi 17 janvier 2011: Depot des comptes
- mardi 31 janvier 2012: Depot des comptes
- lundi 11 mars 2013: Depot des comptes
- mardi 28 janvier 2014: Depot des comptes
- mercredi 17 septembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140178 publié le 17/09/2014Annonce n° 568 N° RCS : 417782257 - Dénomination : AQUITAINE CREATION INVESTISSEMENT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 20292817.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mercredi 17 septembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140178 publié le 17/09/2014Annonce n° 569 N° RCS : 417782257 - Dénomination : AQUITAINE CREATION INVESTISSEMENT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : DUCROS Bernard modification le 01 Août 2008 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA modification le 13 Mars 2006 Président : RICROS Alain Jean-François en fonction le 10 Janvier 2006 Directeur général : ESTIENNE Bernard en fonction le 08 Septembre 2014 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 19 février 2015: Depot des comptes
- mardi 02 février 2016: Depot des comptes
- vendredi 17 février 2017: Depot des comptes
- mardi 20 février 2018: Depot des comptes
- mardi 05 février 2019: Depot des comptes
- vendredi 22 novembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190225 publié le 22/11/2019Annonce n° 189 N° RCS : 417782257 - Dénomination : AQUITAINE CREATION INVESTISSEMENT prise de participations et apports en fonds propre ou quasi fonds propres dans la limite de ses plafonds d'intervention, à des sociétés dont le siège social ou l'activité se situe dans la région Nouvelle Aquitaine - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification survenue sur l'activité.
- dimanche 11 octobre 2020: Modification
Bodacc B n°20200198 publié le 11/10/2020Annonce n° 1573 N° RCS : 417782257 - Dénomination : AQUITAINE CREATION INVESTISSEMENT prise de participations et apports en fonds propre ou quasi fonds propres dans la limite de ses plafonds d'intervention, à des sociétés dont le siège social ou l'activité se situe dans la région Nouvelle Aquitaine - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : RICROS Alain Jean-François ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA ; Commissaire aux comptes suppléant : DUCROS Bernard - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société AQUITAINE CREATION INVESTISSEMENT- jeudi 21 janvier 1999 : Fermé
23 PRV DES CHARTRONS 33300 BORDEAUX - mardi 01 janvier 2002 : Fermé
64 RUE FRANCOIS MARCEAU 33200 BORDEAUX - mercredi 30 octobre 2019 : Fermé
162 AV DU DOCTEUR SCHWEITZER 33600 PESSAC - mercredi 30 octobre 2019 : Ouvert
11 RUE DES GAMINS 33000 BORDEAUX
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société AQUITAINE CREATION INVESTISSEMENT- ADJM DEVELOPPEMENT : LE MONTEILLARD 19500 LIGNEYRAC
- ANCAFIN : 105 RUE DES MOURETTES 26000 VALENCE
- ASKEA BUSINESS HOLDING : 2 BD DE LA LIBERATION 93200 SAINT-DENIS
- ATON : CHATEAU DE REIGNAC 37310 REIGNAC-SUR-INDRE
- CEL MOZARTINVEST : 48 RUE CHAPON 75003 PARIS 3
- FINANCIERE CHASTAM : 13 BD DE LA MER 22240 FREHEL
- KERSTONE : 9 ALL DES TENNIS 91400 ORSAY
- LA MAISON DU PATRIMOINE : 17 RUE SAINT JEAN 31130 BALMA
- LAP1974 : 772 RUE DE LA GUINIERE 49290 CHALONNES-SUR-LOIRE
- LAURAY : 30 BD D ARGENSON 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- LE MARIGNY : 135 RUE DU LUTTEAU 59970 FRESNES-SUR-ESCAUT
- SCGP BO MARCEL : 8 RUE DU COL FABIEN 66130 ILLE-SUR-TET
- SPFPL COUSIN : 20 RUE KLEBER 62750 LOOS-EN-GOHELLE
- VEND'ALSA : 12 RUE DE RECHIN 85110 SAINT-PROUANT
- VP PARTICIPATIONS : 7 ALL DES ROSSIGNOLS 69530 BRIGNAIS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société AQUITAINE CREATION INVESTISSEMENT- BESSE ANGELIQUE : 38 RUE FRANTZ DESPAGNET 33000 BORDEAUX
- DHALLENNE QUENTIN : 26 SEN MARIE GALANTE 33000 BORDEAUX
- LAURENT JEAN-MARC : 73 RUE DE SEGUR 33000 BORDEAUX
- LOQUIN ARTHUR : 150 RUE SAINTE CATHERINE 33000 BORDEAUX
- OSLISLO OLIVIER : 174 RUE FONDAUDEGE 33000 BORDEAUX
- TRIKI SONIA : 45 RUE ULYSSE GAYON 33000 BORDEAUX
- VALADE ARNOLD : 53 CRS VICTOR HUGO 33000 BORDEAUX
- ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE DES ARTS DECORATIFS ET DU DESIGN DE BORDEAUX : 39 RUE BOUFFARD 33000 BORDEAUX
- COORDINATION REGIONALE ADDICTIONS NOUVELLE-AQUITAINE : 4 RUE DE FLEURUS 33000 BORDEAUX
- EIN GEDI : 15 RUE DE LA PREVOTE 33000 BORDEAUX
- FRATERNITE RENCONTRES ECHANGES REUNISSANT EGLISES SENEGALO BORDELAISES : 115 RUE MONDENARD 33000 BORDEAUX
- JMS33 : 3 RUE MARTIGNAC 33000 BORDEAUX
- LE CALYPSO : 5 RUE DE CONDE 33000 BORDEAUX
- OR COLLECTION COMPTOIR MINERAIS PRECIEUX : 119 CRS D ALSACE LORRAINE 33000 BORDEAUX
- SSR MANUFACTURE : 2 CRS DU XXX JUILLET 33000 BORDEAUX
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société AQUITAINE CREATION INVESTISSEMENTRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives