RESEAU D'IMAGERIE PARISIEN
Présentation générale de RESEAU D'IMAGERIE PARISIEN
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société RESEAU D'IMAGERIE PARISIEN et ses dirigeants.
Immatriculation
La société RESEAU D'IMAGERIE PARISIEN est situé au 2 VLA COEUR DE VEY 75014 PARIS 14
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 01 janvier 1998 et qui est immatriculée sous le numéro 417816162 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 547 697,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 86.22A ( Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie)
L'activité déclarée au greffe est : Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 86.22A (Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie), les activités sont :
- - les activités de radiodiagnostic et de radiothérapie
Mais exclus
- - les activités de soins hospitaliers (cf86.10Z)
- - les activités des sages-femmes et les activités paramédicales comme celles des infirmières et des physiothérapeutes (cf86.90)
Chiffre d’affaire
RESEAU D'IMAGERIE PARISIEN à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 6 415 657.00 € pour un résultat de 361 427.00 € grace à 3 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
RESEAU D'IMAGERIE PARISIEN est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si RESEAU D'IMAGERIE PARISIEN est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR45417816162
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à RESEAU D'IMAGERIE PARISIEN de part son activité de 86.22A ( Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie) sont :
- 01147 : Cabinets médicaux (91.1% des salariés)
- 02264 : Hospitalisation privée (4.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (4.7% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- abecassis, jean-paul
- abecassis, jean-paul,
- benadiba,
- bensimhon, dan
- cassaigne,
- comptabilite gestion finances (cogefin)
- corvellec, anne
- drier, aurélie ;
- fawzi, mourad joseph
- lesavre, amelie,
- mauraisin, francis,
- schlier, apolline
Les modifications survenues dans l'administration de la société RESEAU D'IMAGERIE PARISIEN
- 2009-11-15 : Gérant partant : Abecassis, Jean-Paul, nomination du Gérant : Lesavre, Amelie, nomination du Gérant : Abecassis, Jean-Paul
- 2010-03-12 : Gérant partant : Corvellec, Anne
- 2011-03-17 : Gérant partant : Fawzi, Mourad Joseph
- 2011-03-31 : nomination du Gérant : Hayoun, Johann
- 2011-05-27 : nomination du Gérant : Fawzi, Mourad Joseph
- 2011-09-28 : nomination du Gérant : Sicard, Coralie
- 2012-02-21 : nomination du Gérant : Tordjman, Guy
- 2012-07-03 : nomination du Gérant : Cassaigne, nom d'usage : Bourret, Florence
- 2013-03-07 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Mauraisin, Francis, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : COMPTABILITE GESTION FINANCES (COGEFIN)
- 2014-09-16 : nomination du Gérant : Drier, Aurélie
- 2014-10-23 : nomination du Gérant : Tamburro, nom d'usage : Fadel, Bénédicte
- 2015-04-10 : Gérant partant : Benadiba, nom d'usage : Meyer, Nathalie, nomination du Gérant : Bensimhon, Dan
- 2015-05-21 : nomination du Gérant : Brion, Marie-Charlotte
- 2015-11-17 : nomination du Gérant : Souillard, nom d'usage : Scemama, Raphaëlle
- 2017-01-18 : Gérant partant : Cassaigne, nom d'usage : Bourret, Florence
- 2018-07-15 : Gérant partant : Drier, Aurélie ; nomination du Gérant : Schlier, Apolline
- 2019-01-17 : nomination du Gérant : Cayroche, nom d'usage : Gilain, Laurence
- 2019-12-08 : nomination du Gérant : Koch, Caroline
- 2020-08-16 : Gérant partant : Schlier, Apolline
- 2021-03-21 : Gérant partant : Lesavre, Amelie ; Gérant partant : Hayoun, Johann
Les autres mandats des administrateurs
- mauraisin, francis, :
- 2014-03-13 : C.O. INVEST (423095314)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société RESEAU D'IMAGERIE PARISIEN et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | RESEAU D'IMAGERIE PARISIEN |
Sigle de l'unité légale | RIP |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 417816162 00016 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5485 Société d'exercice libéral à responsabilité limitée |
Date de création de l'unité légale | 1998-01-01 : jeudi 01 janvier 1998 |
Activité principale de l'unité légale | 86.22A : Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Santé humaine et action sociale |
Sous section | Activités pour la santé humaine |
Division | Activité des médecins et des dentistes |
Activite | Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie |
Synonyme | radiologue, radiologie, imagerie médicale |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de RESEAU D'IMAGERIE PARISIEN- CO
2020 | 6 469 729.00 | 4 293 084.00 |
2019 | 2 176 646.00 | 2 324 719.00 |
2020 | 547 697.00 |
2019 | 547 697.00 |
2020 | 324 253.00 |
2019 | 50 286.00 |
2020 | 4 293 084.00 |
2019 | 2 324 719.00 |
2020 | 6 415 657.00 |
2019 | 6 604 154.00 |
2020 | 361 427.00 |
2019 | 82 833.00 |
2020 | 324 253.00 |
2019 | 50 286.00 |
2020 | 2 763 944.00 | 290 382.00 |
2019 | 2 473 563.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société RESEAU D'IMAGERIE PARISIEN- jeudi 24 juillet 2008: Depot des comptes
- vendredi 05 juin 2009: Depot des comptes
- dimanche 15 novembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090220 publié le 15/11/2009Annonce n° 2920 N° RCS : 417816162 - Dénomination : RESEAU D'IMAGERIE PARISIEN - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 536753 EUR - Administration : Gérant partant : Abecassis, Jean-Paul, nomination du Gérant : Lesavre, Amelie, nomination du Gérant : Abecassis, Jean-Paul - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 12 mars 2010: Modification
Bodacc B n°20100050 publié le 12/03/2010Annonce n° 4112 N° RCS : 417816162 - Dénomination : RESEAU D'IMAGERIE PARISIEN - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 536753 EUR - Administration : Gérant partant : Corvellec, Anne - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 14 juin 2010: Depot des comptes
- jeudi 17 mars 2011: Modification
Bodacc B n°20110054 publié le 17/03/2011Annonce n° 1006 N° RCS : 417816162 - Dénomination : RESEAU D'IMAGERIE PARISIEN - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 536753 EUR - Administration : Gérant partant : Fawzi, Mourad Joseph - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 31 mars 2011: Modification
Bodacc B n°20110064 publié le 31/03/2011Annonce n° 1965 N° RCS : 417816162 - Dénomination : RESEAU D'IMAGERIE PARISIEN - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 536753 EUR - Administration : nomination du Gérant : Hayoun, Johann - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 27 mai 2011: Modification
Bodacc B n°20110104 publié le 27/05/2011Annonce n° 915 N° RCS : 417816162 - Dénomination : RESEAU D'IMAGERIE PARISIEN - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 536753 EUR - Administration : nomination du Gérant : Fawzi, Mourad Joseph - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 10 juin 2011: Depot des comptes
- mercredi 28 septembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110188 publié le 28/09/2011Annonce n° 2286 N° RCS : 417816162 - Dénomination : RESEAU D'IMAGERIE PARISIEN - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 536753 EUR - Administration : nomination du Gérant : Sicard, Coralie - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 21 février 2012: Modification
Bodacc B n°20120036 publié le 21/02/2012Annonce n° 1342 N° RCS : 417816162 - Dénomination : RESEAU D'IMAGERIE PARISIEN - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 547697.36 EUR - Administration : nomination du Gérant : Tordjman, Guy - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
- mardi 03 juillet 2012: Modification
Bodacc B n°20120126 publié le 03/07/2012Annonce n° 1033 N° RCS : 417816162 - Dénomination : RESEAU D'IMAGERIE PARISIEN - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 547697.36 EUR - Administration : nomination du Gérant : Cassaigne, nom d'usage : Bourret, Florence - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 06 juillet 2012: Depot des comptes
- jeudi 07 mars 2013: Modification
Bodacc B n°20130047 publié le 07/03/2013Annonce n° 965 N° RCS : 417816162 - Dénomination : RESEAU D'IMAGERIE PARISIEN - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 547697.36 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Mauraisin, Francis, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : COMPTABILITE GESTION FINANCES (COGEFIN) - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 26 août 2013: Depot des comptes
- samedi 12 juillet 2014: Depot des comptes
- mardi 16 septembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140177 publié le 16/09/2014Annonce n° 728 N° RCS : 417816162 - Dénomination : RESEAU D'IMAGERIE PARISIEN - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 547697.36 EUR - Administration : nomination du Gérant : Drier, Aurélie - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 23 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140204 publié le 23/10/2014Annonce n° 499 N° RCS : 417816162 - Dénomination : RESEAU D'IMAGERIE PARISIEN - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 547697.36 EUR - Administration : nomination du Gérant : Tamburro, nom d'usage : Fadel, Bénédicte - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 10 avril 2015: Modification
Bodacc B n°20150070 publié le 10/04/2015Annonce n° 1293 N° RCS : 417816162 - Dénomination : RESEAU D'IMAGERIE PARISIEN - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 547697.36 EUR - Administration : Gérant partant : Benadiba, nom d'usage : Meyer, Nathalie, nomination du Gérant : Bensimhon, Dan - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 21 mai 2015: Modification
Bodacc B n°20150096 publié le 21/05/2015Annonce n° 1329 N° RCS : 417816162 - Dénomination : RESEAU D'IMAGERIE PARISIEN - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 547697.36 EUR - Administration : nomination du Gérant : Brion, Marie-Charlotte - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 21 juillet 2015: Depot des comptes
- mardi 17 novembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150221 publié le 17/11/2015Annonce n° 1264 N° RCS : 417816162 - Dénomination : RESEAU D'IMAGERIE PARISIEN - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 547697.36 EUR - Administration : nomination du Gérant : Souillard, nom d'usage : Scemama, Raphaëlle - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 28 juillet 2016: Depot des comptes
- mercredi 18 janvier 2017: Modification
Bodacc B n°20170012 publié le 18/01/2017Annonce n° 1093 N° RCS : 417816162 - Dénomination : RESEAU D'IMAGERIE PARISIEN - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 547697.36 EUR - Administration : Gérant partant : Cassaigne, nom d'usage : Bourret, Florence - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 07 août 2017: Depot des comptes
- mercredi 11 juillet 2018: Depot des comptes
- dimanche 15 juillet 2018: Modification
Bodacc B n°20180133 publié le 15/07/2018Annonce n° 1264 N° RCS : 417816162 - Dénomination : RESEAU D'IMAGERIE PARISIEN - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 547697.36 EUR - Administration : Gérant partant : Drier, Aurélie ; nomination du Gérant : Schlier, Apolline - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 17 janvier 2019: Modification
Bodacc B n°20190012 publié le 17/01/2019Annonce n° 1558 N° RCS : 417816162 - Dénomination : RESEAU D'IMAGERIE PARISIEN - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 547697.36 EUR - Administration : nomination du Gérant : Cayroche, nom d'usage : Gilain, Laurence - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 12 juin 2019: Depot des comptes
- dimanche 08 décembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190236 publié le 08/12/2019Annonce n° 2478 N° RCS : 417816162 - Dénomination : RESEAU D'IMAGERIE PARISIEN - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 547697.36 EUR - Administration : nomination du Gérant : Koch, Caroline - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 16 août 2020: Modification
Bodacc B n°20200158 publié le 16/08/2020Annonce n° 2018 N° RCS : 417816162 - Dénomination : RESEAU D'IMAGERIE PARISIEN - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 547697.36 EUR - Administration : Gérant partant : Schlier, Apolline - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 21 mars 2021: Modification
Bodacc B n°20210056 publié le 21/03/2021Annonce n° 852 N° RCS : 417816162 - Dénomination : RESEAU D'IMAGERIE PARISIEN - forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée - capital : 547697.36 EUR - Administration : Gérant partant : Lesavre, Amelie ; Gérant partant : Hayoun, Johann - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 15 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société RESEAU D'IMAGERIE PARISIEN- jeudi 11 décembre 2008 : Ouvert
2 VLA COEUR DE VEY 75014 PARIS 14 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
16 RUE GUILLEMINOT 75014 PARIS 14 - lundi 02 avril 2012 : Ouvert
41 AV HENRI GINOUX 92120 MONTROUGE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société RESEAU D'IMAGERIE PARISIEN- BOURZEIX PIERRE : 23 CRS DE CHAZELLES 56100 LORIENT
- CHAMBERT BENJAMIN : RUE PROFESSEUR HENRI PUJOL 30900 NIMES
- DREVET DIDIER : 40 AV GEORGES ROUGE 69120 VAULX-EN-VELIN
- ESTIVALET LOUIS : 3 RUE LOUIS NEEL 21000 DIJON
- ESTRADE GILLES : 2 PL HENRI NEVEU 92700 COLOMBES
- FARES MUSTAPHA : RUE DELBECQUE 62660 BEUVRY
- GUILLEM PIERRE : 38 RUE GAMBETTA 76240 LE MESNIL-ESNARD
- GUINET PASCAL : 52 BD PASTEUR 27000 EVREUX
- IONESCU IOANA-CRISTINA : AV ALPHONSE DAUDET 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE
- KLEIN NATHALIE : 2 PL DE L EGLISE 67300 SCHILTIGHEIM
- MUSIELAK CLAIRE : RUE DU DOCTEUR CHARLES LEGAY 62460 DIVION
- NOVELLI LUIGI : 8 PL ABBE GEORGES HENOCQUE 75013 PARIS 13
- OUALID DAVID : 12 RUE GEORGES MAEDER 38170 SEYSSINET-PARISET
- RUSU LAURA MIHAELA : 324 RUE JEAN JAURES 83000 TOULON
- SELSI : 10 RUE DE VESOUL 02100 SAINT-QUENTIN
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société RESEAU D'IMAGERIE PARISIEN- BAKHAZI PHILIPPE : 4 SQ ALICE 75014 PARIS 14
- BLUMENFELD JUDITH : 110 RUE DU CHATEAU 75014 PARIS 14
- DESCHAMPS PASCALE-MARIE : 51 RUE FROIDEVAUX 75014 PARIS 14
- KARAN SATHANANTHASIVARAJAH : 93 RUE PERNETY 75014 PARIS 14
- KIMOU JEAN PHILIPPE : 3 RUE WILFRID LAURIER 75014 PARIS 14
- KRUSE HANS : 15 RUE EDOUARD JACQUES 75014 PARIS 14
- URIEN ANNE : 214 AV DU MAINE 75014 PARIS 14
- ASSOC CENK LE PYLONE : 16 RUE DU LUNAIN 75014 PARIS 14
- ATELIER CANOPEE SELARL D ARCHITECTURE : 3 RUE DE L EURE 75014 PARIS 14
- CSEO GESTION : 3 RUE LALANDE 75014 PARIS 14
- L.C.P.G. SAMSON : 75 AV DENFERT ROCHEREAU 75014 PARIS 14
- ROXE : 104 RUE D ALESIA 75014 PARIS 14
- SARL AUX DELICES D ODESSA : 19 RUE D ODESSA 75014 PARIS 14
- SCI JONQUOY 22 : 105 RUE DIDOT 75014 PARIS 14
- SCM KINESITHERAPIE ALESIA : 173 RUE D ALESIA 75014 PARIS 14
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société RESEAU D'IMAGERIE PARISIENRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives