SCI DES BUISSONNETS
Présentation générale de SCI DES BUISSONNETS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SCI DES BUISSONNETS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SCI DES BUISSONNETS est situé au 3 RUE DU PRINTEMPS 44700 ORVAULT
C'est une qui a été crée le mercredi 15 avril 1998 et qui est immatriculée sous le numéro 418692265 au greffe de NANTES
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société civile immobilière au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20A ( Location de logements)
L'activité déclarée au greffe est : Location de logements
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20A (Location de logements), les activités sont :
- - La location s'entend ici de la mise à disposition d'un logement pour une longue durée, quelle qu'en soit la forme juridique (location à bail).
- - la location d'appartements et de maisons, vides ou meublés destinés à l'habitation principale ou secondaire
- - l'exploitation d'emplacements pour caravanes résidentielles
Mais exclus
- - l'exploitation d'hôtels, d'hôtels à appartements, de maisons meublées, de camps, de parcs pour caravanes et d'autres lieux d'hébergement à usage non résidentiel ou destinés à des séjours de courte durée (cf55)
Chiffre d’affaire
SCI DES BUISSONNETS à réalisé en 2023 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
SCI DES BUISSONNETS est du ressort du greffe de NANTES dont les coordonnées postales sont 2BIS QU FRANCOIS MITTERRAND 44262 NANTES CEDEX 2
Le greffe peut être appelé au 0240410200 aux horaires suivants : 9h à 12h/13h à 17h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nantes.fr
TVA intracommunautaire
Si SCI DES BUISSONNETS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR42418692265
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SCI DES BUISSONNETS de part son activité de 68.20A ( Location de logements) sont :
- 05006 : Statut des offices publics de l'habitat (46.3% des salariés)
- 02150 : Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M. (32.2% des salariés)
- 01527 : Immobilier (8.8% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (4.6% des salariés)
- 01588 : Sociétés coopératives d'H.L.M. (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (7.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- binachon, christophe marie joseph ;
- de lagarde montlezun,
Les modifications survenues dans l'administration de la société SCI DES BUISSONNETS
- 2018-11-04 : Gérant associé indéfiniment responsable partant : Binachon, Christophe Marie Joseph ; nomination du Gérant associé indéfiniment responsable : De Lagarde Montlezun, nom d'usage : De Lagarde, Hélène
- 2021-02-09 : modification du Liquidateur Associé De Lagarde Montlezun, nom d'usage : De Lagarde, Hélène
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SCI DES BUISSONNETS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SCI DES BUISSONNETS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 418692265 00022 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 6540 Société civile immobilière |
Date de création de l'unité légale | 1998-04-15 : mercredi 15 avril 1998 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20A : Location de logements |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de logements |
Synonyme | location d'appartements, location de maisons |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SCI DES BUISSONNETSIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SCI DES BUISSONNETS- dimanche 04 novembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180210 publié le 04/11/2018Annonce n° 862 N° RCS : 418692265 - Dénomination : SCI DES BUISSONNETS - forme juridique : Société civile - capital : 137204.12 EUR - Administration : Gérant associé indéfiniment responsable partant : Binachon, Christophe Marie Joseph ; nomination du Gérant associé indéfiniment responsable : De Lagarde Montlezun, nom d'usage : De Lagarde, Hélène - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'administration
- mardi 09 février 2021: Modification
Bodacc B n°20210027 publié le 09/02/2021Annonce n° 819 N° RCS : 418692265 - Dénomination : SCI DES BUISSONNETS - forme juridique : Société civile - capital : 137204.12 EUR - Administration : modification du Liquidateur Associé De Lagarde Montlezun, nom d'usage : De Lagarde, Hélène - Modification : Cessation d'activité et dissolution de la société
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SCI DES BUISSONNETS- mercredi 25 avril 2018 : Fermé
11 AV FELIX VINCENT 44700 ORVAULT - mercredi 25 avril 2018 : Ouvert
3 RUE DU PRINTEMPS 44700 ORVAULT
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SCI DES BUISSONNETS- COUTELLE JEAN-MICHEL : LES BALCONS DE VALCENIS LEHAUT 73480 VAL-CENIS
- DE LUNA GEORGES : 140 RUE D IENA 59000 LILLE
- MAILLARD ROMAIN : 7 CHE DU GUE MOZOT 88360 RUPT-SUR-MOSELLE
- NAVEREAU DUMANGE MATHILDE : 3 IMP 170 RUE DU PAS NOTRE DAME 37100 TOURS
- O GRADY PAUL : 212 RUE DE GRENELLE 75007 PARIS 7
- RIGOULOT JOHANNE : 5 RUE DU MARCHE 85350 L'ILE-D'YEU
- TAHRI JOUTEY IDRISSI HASSANI YAHYA : 67 RUE DE CLERY 75002 PARIS 2
- TUBIANA EVELYNE : AV D ITALIE 47000 AGEN
- A.F.A. : 8 IMP RACINE 87920 CONDAT-SUR-VIENNE
- ARCANGE RESIDENCES : 18 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- ATELIOS : 2 IMP TURGOT 06110 LE CANNET
- EOLE : RUE MONTEIL 12000 RODEZ
- SCI EXTENSION PDP : 49 RUE ALEXANDRE DUMAS 80000 AMIENS
- SCI SABLON IMMOBILIER : RUE ROBERT LEFRANC 76510 SAINT NICOLAS D'ALIERMONT
- SCI SYLVAIN : 742 BD DU MERCANTOUR 06200 NICE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SCI DES BUISSONNETS- DAVID LAURENCE : 55 RUE D AUTEUIL 44700 ORVAULT
- DRENO CHRISTIAN : 26 AV DU BOIS RAGUENET 44700 ORVAULT
- GAY SYLVIE : 13 IMP DE LA CONRAIE 44700 ORVAULT
- LECLERC PASCALE : AV ROBERT CHASTELAND 44700 ORVAULT
- MANCEAU LOUISA : 29 RUE D ARBOIS 44700 ORVAULT
- MINIER PIERRE : 43 PARC DE LA MORLIERE 44700 ORVAULT
- BILLARD CLUB D ORVAULT : 1 RUE DES PINS 44700 ORVAULT
- GOSPEL RHAPSODY : 4 ALL DE LA RANCE 44700 ORVAULT
- HEXA VEIL : LA TRANQUILLITE DU TERRITOIRE CONCEPT GLOBAL DE SECURITE LOCALE : 6 RUE DES VERTS PRES 44700 ORVAULT
- IDHM : 38 RUE DE LA BARONNIERE 44700 ORVAULT
- IMMOBILIERE GAUCHER : 13 AV DU MARTIN PECHEUR 44700 ORVAULT
- INDIVISION FOUCHET : 20 RUE DE SOLAY 44700 ORVAULT
- OUEST PERMIS : 2 RUE DU PRINTEMPS 44700 ORVAULT
- SAINT JOSEPH : 22 RUE DU LANDREAU 44700 ORVAULT
- SCOP VERY'FIABLE : 7 RUE LOUIS BLERIOT 44700 ORVAULT
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SCI DES BUISSONNETSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives