VICENCE CONSEIL
Présentation générale de VICENCE CONSEIL
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société VICENCE CONSEIL et ses dirigeants.
Immatriculation
La société VICENCE CONSEIL est situé au 24 AV DUQUESNE 75007 PARIS 7
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 02 juin 1998 et qui est immatriculée sous le numéro 419040035 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 3 à 5 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 70.22Z ( Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion)
L'activité déclarée au greffe est : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 70.22Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- - la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- - le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
- - le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
Mais exclus
- - la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- - le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- - les activités comptables (cf69.20Z)
- - les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- - les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
- - les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- - les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
Chiffre d’affaire
VICENCE CONSEIL à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
VICENCE CONSEIL est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si VICENCE CONSEIL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR20419040035
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à VICENCE CONSEIL de part son activité de 70.22Z ( Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (69.9% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (5.7% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (22.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- dutey-harispe,
Les modifications survenues dans l'administration de la société VICENCE CONSEIL
- 2008-09-03 : nomination du Gérant : De Moustier, nom d'usage : De Maleingreau D'hembise, Angélique
- 2010-06-04 : nomination du Gérant : Dutey-Harispe, nom d'usage : De Moustier, Béatrice
- 2010-10-19 : Gérant partant : Dutey-Harispe, nom d'usage : De Moustier, Béatrice
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société VICENCE CONSEIL et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | VICENCE CONSEIL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 419040035 00042 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1998-06-02 : mardi 02 juin 1998 |
Activité principale de l'unité légale | 70.22Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
Division | Conseil de gestion |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de VICENCE CONSEILIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société VICENCE CONSEIL- mercredi 03 septembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080157 publié le 03/09/2008Annonce n° 1641 N° RCS : 419040035 - Dénomination : VICENCE CONSEIL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 200000 EUR - Administration : nomination du Gérant : De Moustier, nom d'usage : De Maleingreau D'hembise, Angélique - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 03 décembre 2008: Depot des comptes
- vendredi 23 octobre 2009: Modification
Bodacc B n°20090205 publié le 23/10/2009Annonce n° 1287 N° RCS : 419040035 - Dénomination : VICENCE CONSEIL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 208000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- lundi 21 décembre 2009: Depot des comptes
- vendredi 04 juin 2010: Modification
Bodacc B n°20100107 publié le 04/06/2010Annonce n° 904 N° RCS : 419040035 - Dénomination : VICENCE CONSEIL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 208000 EUR - Administration : nomination du Gérant : Dutey-Harispe, nom d'usage : De Moustier, Béatrice - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 19 octobre 2010: Modification
Bodacc B n°20100203 publié le 19/10/2010Annonce n° 1330 N° RCS : 419040035 - Dénomination : VICENCE CONSEIL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 208000 EUR - Administration : Gérant partant : Dutey-Harispe, nom d'usage : De Moustier, Béatrice - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 20 octobre 2010: Modification
Bodacc B n°20100204 publié le 20/10/2010Annonce n° 1897 N° RCS : 419040035 - Dénomination : VICENCE CONSEIL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 216000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- lundi 08 novembre 2010: Depot des comptes
- vendredi 01 avril 2011: Modification
Bodacc B n°20110065 publié le 01/04/2011Annonce n° 1435 N° RCS : 419040035 - Dénomination : VICENCE CONSEIL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 216000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- lundi 26 septembre 2011: Depot des comptes
- jeudi 20 octobre 2011: Modification
Bodacc B n°20110204 publié le 20/10/2011Annonce n° 640 N° RCS : 419040035 - Dénomination : VICENCE CONSEIL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 224000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- lundi 27 août 2012: Depot des comptes
- mercredi 04 septembre 2013: Depot des comptes
- mardi 29 avril 2014: Modification
Bodacc B n°20140083 publié le 29/04/2014Annonce n° 2230 N° RCS : 419040035 - Dénomination : VICENCE CONSEIL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 259200 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mardi 07 octobre 2014: Depot des comptes
- samedi 17 octobre 2015: Depot des comptes
- mercredi 28 décembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 17 novembre 2017: Depot des comptes
- vendredi 17 août 2018: Depot des comptes
- vendredi 23 août 2019: Depot des comptes
- vendredi 19 juin 2020: Modification
Bodacc B n°20200118 publié le 19/06/2020Annonce n° 1780 N° RCS : 419040035 - Dénomination : VICENCE CONSEIL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 259200 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société VICENCE CONSEIL- vendredi 01 juin 2007 : Fermé
39 AV PIERRE 1ER DE SERBIE 75008 PARIS 8 - jeudi 23 décembre 2010 : Fermé
22 RUE DE MARIGNAN 75008 PARIS 8 - lundi 02 décembre 2019 : Fermé
29 RUE DE BASSANO 75008 PARIS 8 - lundi 02 décembre 2019 : Ouvert
24 AV DUQUESNE 75007 PARIS 7
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société VICENCE CONSEIL- ANTONAS LOUISE : 53 RUE LEGENDRE 75017 PARIS 17
- BATICLE JONATHAN : ROUTE DE PINARELLO 20213 SORBO-OCAGNANO
- CISSOKHO SAMBALY : AV PAUL LANGEVIN 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
- CORFEC PHILIPPE : 13 RUE DU HAVRE 35350 SAINT-COULOMB
- LEFAIX NATHALIE : 128 RTE DE MONTAUBAN 74140 SAINT-CERGUES
- MARTIN PIERRE : IMP DE LA SOURCE 01700 NEYRON
- ROLAND-GOSSELIN SANDRINE : 4 RUE DES PARISIENS 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- SAMPOL JANE : 84 BD DU REDON 13009 MARSEILLE 9
- TOUATI CLAUDE : 15 ALL DU PARC DE LA BIEVRE 94240 L'HAY-LES-ROSES
- CHD : 20 RTE DU MONT CINDRE 69450 SAINT CYR AU MONT D'OR
- DEIXIE GESTION : 3 RUE DE PONDICHERY 75015 PARIS 15
- FACE A FACE CONSEIL : 4 CHE DES AIGLES 60270 GOUVIEUX
- GOLDWIN CAPITAL : 142 RUE DE RIVOLI 75001 PARIS 1
- IKS CONSEIL EN SOLUTIONS INFORMATIQUES : 15 AV LOUISON BOBET 06130 GRASSE
- NEOCONNECTION : 45 RUE COLIN 69100 VILLEURBANNE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société VICENCE CONSEIL- DE PRACOMTAL HENRI : 9 RUE DU PRE AUX CLERCS 75007 PARIS 7
- LEGASSE BRUNO : 198 BD SAINT GERMAIN 75007 PARIS 7
- TOGNON CATHERINE : 2 RUE AUGEREAU 75007 PARIS 7
- AILE CLASSIC CARS : 44 RUE DU BAC 75007 PARIS 7
- ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE LA RUE DU BAC : 77 RUE DU BAC 75007 PARIS 7
- COLLECTIF DES ARTISTES NUMERIQUES AU SERVICE DE LA REALITE VIRTUELLE ET AUGMENTEE : 28 RUE VANEAU 75007 PARIS 7
- DESBORDES-VALMORE : 5 RUE DE VILLERSEXEL 75007 PARIS 7
- EULOPHIA 2025 : 6 RUE ST DOMINIQUE 75007 PARIS 7
- FORMATIONS ADK-CONCEPT : 41 BD RASPAIL 75007 PARIS 7
- GEMAU : 111 RUE ST DOMINIQUE 75007 PARIS 7
- MAISON L PARIS : 2 RUE LEON VAUDOYER 75007 PARIS 7
- R.S. AVENIR : 9 RUE SURCOUF 75007 PARIS 7
- REPUTATION NET : 97 RUE DU BAC 75007 PARIS 7
- SCI KIM : 172 RUE DE GRENELLE 75007 PARIS 7
- SOLALIS : 1 RUE DE LILLE 75007 PARIS 7
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société VICENCE CONSEILRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives