PASS PERMIS
Présentation générale de PASS PERMIS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société PASS PERMIS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société PASS PERMIS est situé au 35 BD VOLTAIRE 75011 PARIS 11
C'est une qui a été crée le jeudi 01 octobre 1998 et qui est immatriculée sous le numéro 420478844 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 85.53Z ( Enseignement de la conduite)
L'activité déclarée au greffe est : Enseignement de la conduite
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 85.53Z (Enseignement de la conduite), les activités sont :
- - les écoles de conduite préparant aux différents types de permis de conduire
Mais exclus
- - la formation technique et professionnelle pour les conducteurs de taxi (cf85.32Z)
- - les écoles de conduite destinées à des chauffeurs professionnels (cf85.32Z)
Chiffre d’affaire
PASS PERMIS à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 0 établissement(s) et 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Greffe
PASS PERMIS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si PASS PERMIS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR44420478844
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à PASS PERMIS de part son activité de 85.53Z ( Enseignement de la conduite) sont :
- 01090 : Services de l'automobile (92.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (7.7% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- cheyrouze, frederique,
- fontaine, bertrand
- fontaine, bertrand,
- le guillou, sophie
Les modifications survenues dans l'administration de la société PASS PERMIS
- 2010-07-02 : Gérant partant : Cheyrouze, Frederique, nomination du Gérant : Fontaine, Bertrand
- 2014-01-15 : Gérant partant : Fontaine, Bertrand, nomination du Gérant : Le Guillou, Sophie
Les autres mandats des administrateurs
- fontaine, bertrand, :
- 2017-07-17 : SYNERNET (830926002)
- le guillou, sophie :
- 2014-01-30 : RICCI (537569394)
- 2010-07-06 : CAMPUS PERMIS (478597743)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société PASS PERMIS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | PASS PERMIS |
Dénomination usuelle de l'unité légale | ESPACE PERMIS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 420478844 00038 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1998-10-01 : jeudi 01 octobre 1998 |
Activité principale de l'unité légale | 85.53Z : Enseignement de la conduite |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2017 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 00 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) |
Activité | |
Section | Enseignement |
Sous section | Enseignement |
Division | Autres activités d'enseignement |
Activite | Enseignement de la conduite |
Synonyme | auto école, école de conduite, école de vol, école de voile, école de navigation |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de PASS PERMISIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société PASS PERMIS- jeudi 09 octobre 2008: Depot des comptes
- jeudi 01 octobre 2009: Depot des comptes
- vendredi 02 juillet 2010: Modification
Bodacc B n°20100127 publié le 02/07/2010Annonce n° 1035 N° RCS : 420478844 - Dénomination : PASS PERMIS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 76224.51 EUR - Administration : Gérant partant : Cheyrouze, Frederique, nomination du Gérant : Fontaine, Bertrand - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 14 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 04 juillet 2011: Depot des comptes
- mardi 02 octobre 2012: Depot des comptes
- vendredi 27 septembre 2013: Vente
Bodacc A publié le 06/09/2013Annonce n° 689 N° RCS : 793106576 - Dénomination : AS PERMIS NEUILLY 20 Bis avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine auto moto école. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 10000.00 EUR - Administration : Gérant : LAGIER Dimitri en fonction le 29 Mai 2013 - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : Le Publicateur Légal - Opposition : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance selarl AVOCAT DESSAIX 137 boulevard MAGENTA 75010 PARIS - Origine : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 220000 Euros
- lundi 14 octobre 2013: Depot des comptes
- mardi 05 novembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130213 publié le 05/11/2013Annonce n° 856 N° RCS : 420478844 - Dénomination : PASS PERMIS En France et à l'étranger l'enseignement de la conduite (Auto - Moto Ecole) de tous véhicules à moteur et de la sécurité routière la récupération de points. Enseignement de la conduite de tous types de bateaux, location de bateaux, formations - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 76224.51 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
- mercredi 15 janvier 2014: Modification
Bodacc B n°20140010 publié le 15/01/2014Annonce n° 2058 N° RCS : 420478844 - Dénomination : PASS PERMIS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 76224.51 EUR - Administration : Gérant partant : Fontaine, Bertrand, nomination du Gérant : Le Guillou, Sophie - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 05 août 2014: Depot des comptes
- mardi 28 juillet 2015: Depot des comptes
- mercredi 28 décembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 16 février 2018: Depot des comptes
- jeudi 02 août 2018: Depot des comptes
- mardi 17 décembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190242 publié le 17/12/2019Annonce n° 2537 N° RCS : 420478844 - Dénomination : PASS PERMIS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 76224.51 EUR - Administration : - Modification : Cessation d'activité
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société PASS PERMIS- vendredi 30 juin 2000 : ESPACE PERMIS Fermé
62 BD VOLTAIRE 75011 PARIS 11 - vendredi 30 août 2013 : CAMPUS PERMIS Fermé
20 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE - mardi 01 août 2017 : Fermé
35 BD VOLTAIRE 75011 PARIS 11
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société PASS PERMIS- BATOHA BLONDE : 3 RUE DES GOUJONS 94140 ALFORTVILLE
- DUCONGET EVELYNE : 62 BD DE L HOTEL DE VILLE 87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
- DUVAL CLEMENT : 3 RUE DES VIGNES 57220 PIBLANGE
- EL HADJ KARIMA : 44 RUE JULES VALLES 91000 EVRY-COURCOURONNES
- GANTOIS PATRICK : 4 RUE SEMBAT 78270 BONNIERES-SUR-SEINE
- HAMMOUTI MIMOUNE : 56 RUE DE LA REPUBLIQUE 93700 DRANCY
- MORELLE CAROLE : 33 RUE DU JARDINAGE 59500 DOUAI
- MOUHTARIM ASMAA : 31 RUE ST EXUPERY 92360 MEUDON
- CLEM CONDUITE : 14 RUE GEORGES CLEMENCEAU 14310 VILLERS-BOCAGE
- COSMO CONDUITE : 27 RUE LESUEUR 76600 LE HAVRE
- EASY DRIVE : 2 RUE DE LA COOPERATIVE 34740 VENDARGUES
- EDEN CONDUIT'E : 14 AV PRESIDENT VINCENT AURIOL 83980 LE LAVANDOU
- LE ROVE CONDUITE : 141 RTE NATIONALE 568 13740 LE ROVE
- NOURBY FORMATIONS : 80 RUE CONDORCET 94800 VILLEJUIF
- SARL GIBUS : 2 RUE DU PACIFIQUE 76240 BELBEUF
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société PASS PERMIS- ABBOU AMINA : 38 RUE SERVAN 75011 PARIS 11
- DE MARCO SARA : 36 RUE SERVAN 75011 PARIS 11
- MAYEUR ALAIN : 4 PL LEON BLUM 75011 PARIS 11
- MIGEON FREDERIC : 32 AV DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS 11
- PAGOU-BANEHOTE YOANN : 2 RUE DES GONCOURT 75011 PARIS 11
- VITALE CLEMENT : 19 RUE NEUVE DES BOULETS 75011 PARIS 11
- ASTI SARL : 109 RUE SAINT MAUR 75011 PARIS 11
- BBQ POULET : 156 RUE OBERKAMPF 75011 PARIS 11
- BIBOLON : 18 PAS BESLAY 75011 PARIS 11
- BOGORAT JEUNE : 81 RUE DU FBG ST ANTOINE 75011 PARIS 11
- DOOK : 128 RUE DE CHARONNE 75011 PARIS 11
- KORTEX : 38 RUE SERVAN 75011 PARIS 11
- LEADER NETTOYAGE : 33 AV PHILIPPE AUGUSTE 75011 PARIS 11
- MM REFRIGERATION : 108 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 75011 PARIS 11
- PARTNER'UP : 98 RUE DE CHARONNE 75011 PARIS 11
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société PASS PERMISRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives