DPVI
Présentation générale de DPVI
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société DPVI et ses dirigeants.
Immatriculation
La société DPVI est situé au 8 ALL JOACHIM DU BELLAY 33260 LA TESTE-DE-BUCH
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 01 octobre 1998 et qui est immatriculée sous le numéro 420747990 au greffe de BORDEAUX
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
DPVI à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 53 223.00 € pour un résultat de 821.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
DPVI est du ressort du greffe de BORDEAUX dont les coordonnées postales sont 33064 BORDEAUX CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0556018170 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bordeaux.fr
TVA intracommunautaire
Si DPVI est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR54420747990
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à DPVI de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société DPVI
- 2008-02-20 : Gérant : D'ALVISE Roland modification le 22 Novembre 2007. Commissaire aux comptes suppléant : WANLIN Jean Pascal radiation le 22 Novembre 2007. Commissaire aux comptes titulaire : SA WANLIN GRELIER radiation le 22 Novembre 2007.
- 2012-02-03 : Gérant : D'ALVISE Lionel en fonction le 26 Janvier 2012
- 2015-12-04 : Gérant : D'ALVISE Roland en fonction le 27 Novembre 2015
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société DPVI et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | DPVI |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 420747990 00026 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1998-10-01 : jeudi 01 octobre 1998 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de DPVI- 110
2019 | 650 779.00 | 153 892.00 |
2018 | 496 887.00 | 174 843.00 |
2019 | 37 000.00 |
2018 | 37 000.00 |
2019 | 39 665.00 |
2018 | 62 027.00 |
2019 | 153 892.00 |
2018 | 174 843.00 |
2019 | 53 223.00 |
2018 | 55 575.00 |
2019 | 821.00 |
2018 | -1 605.00 |
2019 | 1 411.00 |
2018 | 15 819.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société DPVI- mercredi 20 février 2008: Modification
Bodacc B n°20080030 publié le 20/02/2008Annonce n° 1632 N° RCS : 420747990 - Dénomination : DPVI holding. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : D'ALVISE Roland modification le 22 Novembre 2007. Commissaire aux comptes suppléant : WANLIN Jean Pascal radiation le 22 Novembre 2007. Commissaire aux comptes titulaire : SA WANLIN GRELIER radiation le 22 Novembre 2007. - Modification : Modification de la forme juridique. Modification du nom ou de la dénomination. Modification de l'activité de l'établissement principal. Modification de représentant.
- vendredi 21 novembre 2008: Depot des comptes
- vendredi 31 juillet 2009: Depot des comptes
- lundi 13 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 19 septembre 2011: Depot des comptes
- vendredi 03 février 2012: Modification
Bodacc B n°20120024 publié le 03/02/2012Annonce n° 729 N° RCS : 420747990 - Dénomination : DPVI - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : D'ALVISE Lionel en fonction le 26 Janvier 2012 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 03 janvier 2013: Depot des comptes
- mercredi 30 avril 2014: Depot des comptes
- vendredi 03 avril 2015: Depot des comptes
- lundi 02 novembre 2015: Depot des comptes
- vendredi 04 décembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150234 publié le 04/12/2015Annonce n° 225 N° RCS : 420747990 - Dénomination : DPVI - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : D'ALVISE Roland en fonction le 27 Novembre 2015 - Modification : Modification de représentant..
- mercredi 21 décembre 2016: Depot des comptes
- mercredi 04 avril 2018: Depot des comptes
- jeudi 22 août 2019: Depot des comptes
- vendredi 19 mars 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société DPVI- samedi 15 janvier 2000 : Fermé
LE BOURG 33420 TIZAC-DE-CURTON - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
8 ALL JOACHIM DU BELLAY 33260 LA TESTE-DE-BUCH
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société DPVI- BHM : 1 RUE DE LA GARE 79000 NIORT
- E.B.K : 43 RTE DE LONGAGNE 81160 ARTHES
- FINANCIERE CORDUAN : LD LA SOUQUETTE 12290 PONT-DE-SALARS
- GIE BELLEVUE : HAUT COUDRAY 49460 MONTREUIL-JUIGNE
- HOLDING G M : 11 RUE DES COSSONS 37230 FONDETTES
- HOLDING JLB : 9 RUE FERDINAND LE DRESSAY 56000 VANNES
- HULOTTE : 23 RUE DE DEGRE 72000 LE MANS
- IDYLL IMMO : 32 BD JEAN MERMOZ 94550 CHEVILLY-LARUE
- II MONTI : 104 CHE DE DRAGUIGNAN 83440 FAYENCE
- JNL : 2 RTE DE GRENOBLE 38420 DOMENE
- LP INVESTISSEMENT : 11 RUE CLOS COLLIN 35780 LA RICHARDAIS
- SOCIETE FINANCIERE DE TOURRETTES : 31 RTE DE PARIS 78550 BAZAINVILLE
- SOCIETE FINANCIERE PANAFRICAINE : 31 QUAI DE DION BOUTON 92800 PUTEAUX
- UPHY : 9 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- VDK HOLDING : 4 HAM DE SAINT ACQUAIRE 02350 BONCOURT
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société DPVI- AMBROZE VALENTIN : 4 RUE ANDRE DIGNAC 33260 LA TESTE-DE-BUCH
- COURAUD NOELLE : 7 RUE DES SEQUOIAS 33260 LA TESTE-DE-BUCH
- PEREUR FABRICE : 12 RUE DES FRERES DUPUY 33260 LA TESTE-DE-BUCH
- SAINTE CLUQUE CHRISTOPHE : 10 ALL RIVE GAUCHE CANAL 33260 LA TESTE-DE-BUCH
- SEINTOURENS CHRISTOPHE : 12 RUE DE MENAN 33260 LA TESTE-DE-BUCH
- CANEC : 10 SQ DE LA MARELLE 33260 LA TESTE-DE-BUCH
- LA PYRITE : 880 AV GUSTAVE EIFFEL 33260 LA TESTE-DE-BUCH
- LESS 2 : 960 AV DE L EUROPE 33260 LA TESTE-DE-BUCH
- MAHE : 47 RUE LAGRUA 33260 LA TESTE-DE-BUCH
- PHIDRINE : 20 RUE DE MAPOUCHET 33260 LA TESTE-DE-BUCH
- SARL LSC CONSTRUCTIONS : 35 RUE ALBERT EINSTEIN 33260 LA TESTE-DE-BUCH
- SAVARY MAPPUS : 22 RUE DU QUATORZE JUILLET 33260 LA TESTE-DE-BUCH
- SCEA TRIBAUDEAU VIGNOBLES : 23 CHE DES FACTEURS 33260 LA TESTE-DE-BUCH
- VINCENT ET LAURA : 340 AV DENIS PAPIN 33260 LA TESTE-DE-BUCH
- YOIDIE : 63 RUE DU MAL LECLERC 33260 LA TESTE-DE-BUCH
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société DPVIRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives