A.E.L.
Présentation générale de A.E.L.
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société A.E.L. et ses dirigeants.
Immatriculation
La société A.E.L. est situé au 10 BD LOUISE MICHEL 92230 GENNEVILLIERS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 01 décembre 1998 et qui est immatriculée sous le numéro 421065251 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 250 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.42Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.42Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures), les activités sont :
- - le commerce de gros d'accessoires du vêtement tels que gants, cravates et bretelles
- - le commerce de gros d'articles d'habillement, y compris les vêtements de sport
- - le commerce de gros d'articles en fourrure
- - le commerce de gros de chaussures
- - le commerce de gros de parapluies
Mais exclus
- - le commerce de gros d'articles de bijouterie (cf46.48Z)
- - le commerce de gros d'articles non vestimentaires en cuir (cf46.49Z)
- - le commerce de gros de chaussures à usage exclusivement sportif, telles que des chaussures de ski, à crampons, etc(cf46.49Z)
Chiffre d’affaire
A.E.L. à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 6 065 842.00 € pour un résultat de 765 062.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
A.E.L. est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si A.E.L. est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR73421065251
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à A.E.L. de part son activité de 46.42Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures) sont :
- 00500 : Commerces de gros bonneterie lingerie chaussures (29% des salariés)
- 00247 : Industries de l'habillement (18.3% des salariés)
- 00675 : Succursales de vente au détail d'habillement (13.5% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (10.3% des salariés)
- 01483 : Commerce de détail habillement textiles (7.1% des salariés)
- 00303 : Couture Région parisienne (4.1% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (3.3% des salariés)
- 00018 : Industries textiles (2.5% des salariés)
- 01557 : Commerce articles de sports équipements loisirs (2.3% des salariés)
- 00804 : VRP (1.5% des salariés)
- 01580 : Industrie de la chaussure (1.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société A.E.L.
- 2009-08-09 : Gérant : BITTON Victor en fonction le 17 Février 2004 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET SKORNIK en fonction le 31 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : HAUSSMANN AUDIT CONSULTANTS en fonction le 31 Juillet 2009
- 2011-02-16 : Président : BITTON Victor modification le 08 Février 2011 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET SKORNIK en fonction le 31 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : HAUSSMANN AUDIT CONSULTANTS en fonction le 31 Juillet 2009
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société A.E.L. et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | A.E.L. |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 421065251 00157 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1998-12-01 : mardi 01 décembre 1998 |
Activité principale de l'unité légale | 46.42Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros de biens domestiques |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de vêtement, vendeur de vêtements en gros, grossiste en chaussure, vendeur de chaussures en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de A.E.L.- CO
2019 | 6 563 918.00 | 4 898 318.00 |
2018 | 1 665 600.00 | 3 749 829.00 |
2019 | 250 000.00 |
2018 | 250 000.00 |
2019 | 661 724.00 |
2018 | 583 885.00 |
2019 | 4 898 318.00 |
2018 | 3 749 829.00 |
2019 | 6 065 842.00 |
2018 | 6 365 082.00 |
2019 | 765 062.00 |
2018 | 736 560.00 |
2019 | 661 724.00 |
2018 | 583 885.00 |
2019 | 1 870 614.00 | 1 029 938.00 |
2018 | 615 675.00 | 225 000.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société A.E.L.- mardi 26 août 2008: Depot des comptes
- dimanche 09 août 2009: Modification
Bodacc B n°20090151 publié le 09/08/2009Annonce n° 1324 N° RCS : 421065251 - Dénomination : AEL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : BITTON Victor en fonction le 17 Février 2004 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET SKORNIK en fonction le 31 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : HAUSSMANN AUDIT CONSULTANTS en fonction le 31 Juillet 2009 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 24 août 2009: Depot des comptes
- mercredi 24 février 2010: Vente
Bodacc A publié le 05/02/2010Annonce n° 767 N° RCS : 421065251 - Dénomination : A E L 3 bis rue des Rosiers 75004 Paris - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : - Categorie : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale - Journal : Le parisien libéré - Opposition : AU FONDS VENDU 3 bis rue des Rosiers 75004 Paris pour la validité , Sequestre juridique de l'ordre des avocats 9-11 pce Dauphine 75053 Paris Louvre rp-sp pour la correspondance . - Origine : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 400000,00 euros.
- lundi 11 octobre 2010: Depot des comptes
- mercredi 16 février 2011: Modification
Bodacc B n°20110033 publié le 16/02/2011Annonce n° 2833 N° RCS : 421065251 - Dénomination : AEL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BITTON Victor modification le 08 Février 2011 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET SKORNIK en fonction le 31 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : HAUSSMANN AUDIT CONSULTANTS en fonction le 31 Juillet 2009 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- mercredi 09 mars 2011: Vente
Bodacc A publié le 20/01/2011Annonce n° 1378 N° RCS : 528471980 - Dénomination : IRO 8 rue du Mail 75002 Paris Fabrication et négoce de prêt a porter et accessoires. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 30000 EUR - Administration : - Categorie : Mise en activité d'une société suite à achat - Journal : LE QUOTIDIEN JURIDIQUE - Opposition : AU SIEGE DU FONDS VENDU 8 rue du Mail 75002 Paris pour la validité , AU SIEGE DU FONDS VENDU 8 rue du Mail 75002 Paris pour la correspondance . - Origine : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 500000,00 euros.
- mardi 19 avril 2011: Vente
Bodacc A publié le 07/03/2011Annonce n° 865 N° RCS : 528471980 - Dénomination : IRO 68-70 rue des Saints-Pères 75007 Paris Vente au détail de prêt a porter féminin et accessoires. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 30000 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale - Journal : LE QUOTIDIEN JURIDIQUE - Opposition : au fonds vendu 68-70 rue des Saints-Pères 75007 Paris pour la validité. - Origine : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 400000,00 euros.
- mardi 19 avril 2011: Vente
Bodacc A publié le 07/03/2011Annonce n° 866 N° RCS : 528471980 - Dénomination : IRO 57 rue Vieille-du-Temple 75004 Paris Vente au détail de prêt a porter féminin et accessoires. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 30000 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale - Journal : LE QUOTIDIEN JURIDIQUE - Opposition : au fonds vendu 57 rue Vieille-du-Temple 75004 Paris pour la validité. - Origine : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 700000,00 euros.
- lundi 12 septembre 2011: Depot des comptes
- vendredi 07 septembre 2012: Depot des comptes
- mardi 22 octobre 2013: Depot des comptes
- samedi 16 août 2014: Depot des comptes
- vendredi 13 novembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 23 novembre 2016: Depot des comptes
- mercredi 22 novembre 2017: Depot des comptes
- mardi 20 novembre 2018: Depot des comptes
- jeudi 18 juillet 2019: Immatriculation
Bodacc A publié le 18/07/2019N° RCS : 421065251 - Dénomination : AEL - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 250000.00 EUR - Administration : Président : BITTON Victor ; Commissaire aux comptes titulaire : HAUSSMANN AUDIT CONSULTANTS ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET SKORNIK
- mardi 03 septembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société A.E.L.- samedi 15 juin 2019 : Fermé
100 AV DU GENERAL LECLERC 93500 PANTIN - lundi 09 septembre 2013 : Ouvert
8 RUE DU MAIL 75002 PARIS 2 - samedi 31 décembre 2005 : CREA CONCEPT Fermé
15 QU SUFFREN 83990 SAINT-TROPEZ - lundi 28 février 2011 : IRO Fermé
68 RUE DES SAINTS PERES 75007 PARIS 7 - mercredi 16 mars 2011 : Fermé
2 RUE DES BLANCS MANTEAUX 75004 PARIS 4 - lundi 25 janvier 2010 : Fermé
58 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8 - vendredi 13 janvier 2012 : IRO Fermé
15 RUE DU CASINO 14800 DEAUVILLE - lundi 31 janvier 2011 : Fermé
31 RUE DU JOUR 75001 PARIS 1 - mardi 01 février 2011 : Fermé
3 RUE DES ROSIERS 75004 PARIS 4 - lundi 30 avril 2012 : CREA CONCEPT Fermé
29 RUE DES FRANCS BOURGEOIS 75004 PARIS 4 - mercredi 01 décembre 2010 : Fermé
18 RUE DE LA CLEF 59800 LILLE - mardi 02 février 2016 : CREA CONCEPT Fermé
RUE JOHN KENNEDY 78370 PLAISIR - dimanche 01 janvier 2017 : CREA CONCEPT Fermé
100 AV DU GENERAL LECLERC 93500 PANTIN - dimanche 31 décembre 2017 : CREA CONCEPT Fermé
8 RUE DU FOUR 75006 PARIS 6 - samedi 15 juin 2019 : Ouvert
10 BD LOUISE MICHEL 92230 GENNEVILLIERS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société A.E.L.- ARSELANE SALIMA : 23 RUE DES TRENTE 59100 ROUBAIX
- DAMAS JIMENEZ NORMA : 7 CHE REY 64230 SAUVAGNON
- DEROSSIS JEAN-PIERRE : 24 RUE DU PETIT CHEIX 63600 AMBERT
- SAMSON JIMMY : LD BAZIN 97139 LES ABYMES
- BENOIT GENEY : 229 RUE SAINT DENIS 75002 PARIS 2
- CHIC STORE : 6 RUE TAPIS VERT 13001 MARSEILLE 1
- DIAMOND GROUP INTERNATIONAL : 3 ALL DES FLEURS 94260 FRESNES
- DYNAMO : 253 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1
- K AND D COLLECTION : 21 AV DES SABLONS 91350 GRIGNY
- LUCKY : 67 AV VICTOR HUGO 93300 AUBERVILLIERS
- MAHE : 31 AV DE SAINT OUEN 75017 PARIS 17
- SUAVINEX FRANCE LABORATOIRES : 13 AV GEORGES CLEMENCEAU 34500 BEZIERS
- SYED : 8 GAL MONTMARTRE 75002 PARIS 2
- TOWNSHIP EUROPE : 39 RUE DE LA FOLIE MERICOURT 75011 PARIS 11
- YUKON SARL : 394 CHE DES TEPPES 74570 GROISY
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société A.E.L.- BAMBA YAYA : 56 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU 92230 GENNEVILLIERS
- BOSSIO PAMELA : 2 RUE HENRI MUSLER 92230 GENNEVILLIERS
- MBAYE CHEIKH DAVID : 4 RUE PAUL VERLAINE 92230 GENNEVILLIERS
- MEKOUAR KHALID : 21 RUE SAINTE MARIE 92230 GENNEVILLIERS
- PAUL ERNEST : 3 RUE FRANCOIS VILLON 92230 GENNEVILLIERS
- TIAN WENCHAO : 14 RUE MAURICE RAVEL 92230 GENNEVILLIERS
- YACINI SOFIAN : 88 RUE LOUIS CALMEL 92230 GENNEVILLIERS
- HVM PIZZA : 4 RUE OLYMPE DE GOUGES 92230 GENNEVILLIERS
- INA TRANSPORTS : 4 RUE DE LA SABLIERE 92230 GENNEVILLIERS
- ISLAM AUTREMENT : 17 RUE RENE GALLOT 92230 GENNEVILLIERS
- JAPLIX : 7 RUE DU FOSSE BLANC 92230 GENNEVILLIERS
- JODELIAA : 7 RUE DU FOSSE BLANC 92230 GENNEVILLIERS
- LLEDO FRANCE : 3 ALL DES PIERRES MAYETTES 92230 GENNEVILLIERS
- LOREGON : 25 RUE EDMOND DARBOIS 92230 GENNEVILLIERS
- SARL L'EGLON : 2 RUE HENRI MUSLER 92230 GENNEVILLIERS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société A.E.L.Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives