ENTREPRISE VENTRE
Présentation générale de ENTREPRISE VENTRE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ENTREPRISE VENTRE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ENTREPRISE VENTRE est situé au 117 TRA DE LA MONTRE 13011 MARSEILLE 11
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 16 décembre 1998 et qui est immatriculée sous le numéro 421214487 au greffe de MARSEILLE
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 16 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.34Z ( Travaux de peinture et vitrerie)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux de peinture et vitrerie
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.34Z (Travaux de peinture et vitrerie), les activités sont :
- - la peinture intérieure et extérieure des bâtiments
- - la pose de vitres, de miroirs, portes en glace, vitrines, etc.
- - les travaux de peinture sur des ouvrages de génie civil
Mais exclus
- - l'installation de fenêtres (cf43.32A)
- - l'installation de vérandas et de serres (cf43.32A, 43.32B)
- - le marquage sur les chaussées et les parcs de stationnement (cf42.11Z)
Chiffre d’affaire
ENTREPRISE VENTRE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 1 733 418.00 € pour un résultat de 114 673.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
ENTREPRISE VENTRE est du ressort du greffe de MARSEILLE dont les coordonnées postales sont 2 RUE EMILE POLLAK 13291 MARSEILLE CEDEX 06
Le greffe peut être appelé au 0491547040 aux horaires suivants : - du lundi au Jeudi de 08 h 20 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00. Le vendredi de 08 h 20 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 15 h 30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-marseille.fr
TVA intracommunautaire
Si ENTREPRISE VENTRE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR29421214487
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ENTREPRISE VENTRE de part son activité de 43.34Z ( Travaux de peinture et vitrerie) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (51.5% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (35% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (6.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.8% des salariés)
- 01499 : Miroiterie transformation négoce du verre (1.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (4.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société ENTREPRISE VENTRE
- 2011-03-31 : Directeur général : GIRON Thierry en fonction le 21 Mars 2011 Président : DE LUCA Bernard en fonction le 21 Mars 2011 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD OUEST en fonction le 21 Mars 2011 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 21 Mars 2011
- 2011-04-19 : Directeur général : GIRON Thierry en fonction le 21 Mars 2011 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD OUEST en fonction le 21 Mars 2011 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 21 Mars 2011 Président : GROUPE OMNIUM en fonction le 11 Avril 2011
- 2016-08-19 : Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD OUEST en fonction le 21 Mars 2011 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 21 Mars 2011 Président : GROUPE OMNIUM en fonction le 11 Avril 2011
- 2017-08-15 : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 21 Mars 2011 ; Président : GROUPE OMNIUM en fonction le 11 Avril 2011
- 2018-01-25 : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 21 Mars 2011 ; Président : OMNIUM DEVELOPPEMENT en fonction le 23 Janvier 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ENTREPRISE VENTRE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ENTREPRISE VENTRE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 421214487 00025 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1998-12-16 : mercredi 16 décembre 1998 |
Activité principale de l'unité légale | 43.34Z : Travaux de peinture et vitrerie |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Travaux de finition |
Activite | Travaux de peinture et vitrerie |
Synonyme | peintre, vitrier |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ENTREPRISE VENTRE- CO
2020 | 1 266 146.00 | 1 232 741.00 |
2019 | 33 405.00 | 794 661.00 |
2020 | 16 000.00 |
2019 | 16 000.00 |
2020 | 85 820.00 |
2019 | 53 911.00 |
2020 | 1 232 741.00 |
2019 | 794 661.00 |
2020 | 1 733 418.00 | 1 733 418.00 |
2019 | 1 501 456.00 |
2020 | 114 673.00 |
2019 | 55 598.00 |
2020 | 85 820.00 |
2019 | 53 911.00 |
2020 | 818 680.00 | 370 000.00 |
2019 | 448 680.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ENTREPRISE VENTRE- lundi 29 septembre 2008: Depot des comptes
- jeudi 01 octobre 2009: Depot des comptes
- lundi 06 décembre 2010: Depot des comptes
- jeudi 31 mars 2011: Modification
Bodacc B n°20110064 publié le 31/03/2011Annonce n° 525 N° RCS : 421214487 - Dénomination : ENTREPRISE VENTRE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général : GIRON Thierry en fonction le 21 Mars 2011 Président : DE LUCA Bernard en fonction le 21 Mars 2011 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD OUEST en fonction le 21 Mars 2011 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 21 Mars 2011 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- mardi 19 avril 2011: Modification
Bodacc B n°20110077 publié le 19/04/2011Annonce n° 188 N° RCS : 421214487 - Dénomination : ENTREPRISE VENTRE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général : GIRON Thierry en fonction le 21 Mars 2011 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD OUEST en fonction le 21 Mars 2011 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 21 Mars 2011 Président : GROUPE OMNIUM en fonction le 11 Avril 2011 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 16 mai 2011: Depot des comptes
- lundi 03 septembre 2012: Depot des comptes
- lundi 02 septembre 2013: Depot des comptes
- mercredi 05 mars 2014: Modification
Bodacc B n°20140045 publié le 05/03/2014Annonce n° 203 N° RCS : 421214487 - Dénomination : ENTREPRISE VENTRE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- vendredi 25 juillet 2014: Depot des comptes
- jeudi 02 juillet 2015: Depot des comptes
- vendredi 19 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160162 publié le 19/08/2016Annonce n° 341 N° RCS : 421214487 - Dénomination : ENTREPRISE VENTRE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD OUEST en fonction le 21 Mars 2011 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 21 Mars 2011 Président : GROUPE OMNIUM en fonction le 11 Avril 2011 - Modification : Modification de représentant..
- lundi 29 août 2016: Depot des comptes
- mardi 15 août 2017: Modification
Bodacc B n°20170155 publié le 15/08/2017Annonce n° 210 N° RCS : 421214487 - Dénomination : ENTREPRISE VENTRE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 21 Mars 2011 ; Président : GROUPE OMNIUM en fonction le 11 Avril 2011 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 24 août 2017: Depot des comptes
- jeudi 25 janvier 2018: Modification
Bodacc B n°20180017 publié le 25/01/2018Annonce n° 364 N° RCS : 421214487 - Dénomination : ENTREPRISE VENTRE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 21 Mars 2011 ; Président : OMNIUM DEVELOPPEMENT en fonction le 23 Janvier 2018 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 24 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ENTREPRISE VENTRE- mercredi 01 janvier 2014 : Fermé
200 RUE D'ENDOUME 13007 MARSEILLE 7 - mardi 29 septembre 2020 : Ouvert
117 TRA DE LA MONTRE 13011 MARSEILLE 11
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ENTREPRISE VENTRE- ABRANTES JEAN-PAUL : 6 RUE DES PRES 67360 WOERTH
- ADAM JEROME : 15 RUE DES CHATAIGNIERS 27930 REUILLY
- BEN MABROUK SOFIENE : 4 RUE GEORGES LAFOURCADE 38100 GRENOBLE
- CHELLALI HOCINE : 15 RUE CHRISTOPHE THOMAS WALLISER 67200 STRASBOURG
- LECLANCHER SEBASTIEN : 36 RUE DE GERVILLY 22490 PLESLIN-TRIGAVOU
- PINEAU ALBAN : 54 RUE D'ANJOU 49122 BEGROLLES-EN-MAUGES
- PONS ROBERT : 2 RUE CHARLES BAUDELAIRE 06100 NICE
- SERMAGE LOIC : 4 RUE DU FAYS 52210 BUGNIERES
- SIMONEAU ERIC : JANIEN 19270 SAINT PARDOUX L'ORTIGIER
- VOISIN ROMAIN : GAILLARDON 32160 LASSERRADE
- YAHMED WALID : 121 RUE JEANNE D ARC 75013 PARIS 13
- L. RAVALEMENT PEINTURE : 16 RUE PARMENTIER 93240 STAINS
- M.S.A. BTP : 242 AV DE ROSNY 93140 BONDY
- PEINTURE REVETEMENTS SOL : 134 RUE AMPERE 56600 LANESTER
- SARL HERVIO JEAN-PIERRE : RTE DE CHERBOURG 14230 ISIGNY-SUR-MER
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ENTREPRISE VENTRE- ALI MHOMA : 117 CHE DE LA PARETTE 13011 MARSEILLE 11
- CORAZZOL AMINA : 58 TRA DE SAINT MENET 13011 MARSEILLE 11
- DEMESTRE MIKE : CHE DU MOUTON 13011 MARSEILLE 11
- DJARROUM CHAHIR : TRA DE LA DOMINIQUE 13011 MARSEILLE 11
- FAURE BRAC GUILLAUME : 54 CHE DE LA SALETTE 13011 MARSEILLE 11
- GROLLIER DENIS : 136 CHE DE LA VALBARELLE ST MARCEL 13011 MARSEILLE 11
- JEROME PHILIPPE : 213 BD DE SAINT MARCEL 13011 MARSEILLE 11
- ROLET FLORENT : 86 CHE DU VALLON DES ESCOURTINES 13011 MARSEILLE 11
- UHRYN NICOLAS : 34 CHE DU VALLON DE LA MICOULINE 13011 MARSEILLE 11
- BATI CONCEPT : 5 SQ BERTHIER 13011 MARSEILLE 11
- FEDERATION DES COMITES D'INTERETS DE QUARTIER DU 11°ARRONDISSEMENT : 47 VALLON DES EAUX VIVES 13011 MARSEILLE 11
- FID UP CONSULTING : 54 CHE DE LA SALETTE 13011 MARSEILLE 11
- L'OR CICATRISATION : 31 TRA DES LOUBETS 13011 MARSEILLE 11
- SCI CELESTE : 6 RUE DES AILANTHES 13011 MARSEILLE 11
- SCI SOBRUN : 75 MTE DE SAINT-MENET 13011 MARSEILLE 11
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ENTREPRISE VENTRERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives