FINANCIERE MACE
Présentation générale de FINANCIERE MACE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société FINANCIERE MACE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société FINANCIERE MACE est situé au RUE LOUIS BLERIOT 44700 ORVAULT
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 01 janvier 1999 et qui est immatriculée sous le numéro 421249244 au greffe de NANTES
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 762 245,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
FINANCIERE MACE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 689 162.00 € pour un résultat de 261 801.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
FINANCIERE MACE est du ressort du greffe de NANTES dont les coordonnées postales sont 2BIS QU FRANCOIS MITTERRAND 44262 NANTES CEDEX 2
Le greffe peut être appelé au 0240410200 aux horaires suivants : 9h à 12h/13h à 17h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nantes.fr
TVA intracommunautaire
Si FINANCIERE MACE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR25421249244
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à FINANCIERE MACE de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- in extenso audit ;
- in extenso ouest audit
- mace, bertrand jean-françois
- mace, jean-françois marcel,
Les modifications survenues dans l'administration de la société FINANCIERE MACE
- 2008-07-17 : Président de la société : MACE Jean-François MarcelCommissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : GUILBAUD Laurent.
- 2012-04-17 : Président de la société partant : Mace, Jean-François Marcel, nomination du Président de la société : Mace, Bertrand Jean-François
- 2020-08-20 : Commissaire aux comptes titulaire partant : IN EXTENSO AUDIT ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO OUEST AUDIT
Les autres mandats des administrateurs
- in extenso audit ; :
- 2020-07-31 : GOLAEM (509667556)
- 2018-06-21 : ELLIPSE (347657249)
- 2017-08-22 : LES PROMENADES (310069752)
- 2017-01-04 : FLP FINANCIERE LASSAGNE PORA (401531967)
- in extenso ouest audit :
- 2021-02-02 : SAS BRASSERIE PARISIS (509184214)
- 2021-01-20 : SI.DO.RE (399579903)
- 2021-01-15 : PROCONCEPT 2 ROUES (503218562)
- 2021-01-02 : THIBAUD INVEST (754081313)
- 2020-11-17 : SOCIETE DE VENTE A DOMICILE OCEANE -SVDO (419930904)
- 2020-11-13 : LP SHOES (438115040)
- 2020-11-12 : GROUPE PR (428120331)
- 2020-10-20 : FTI ATLANTIQUE (804448405)
- 2020-09-18 : CS3 (498978584)
- 2020-09-15 : JYGA PROCESS (389086406)
- 2020-08-18 : M.T.C. (403089329)
- 2020-06-17 : LA CHEZALIERE (352694681)
- 2019-09-13 : LNA ES (484434113)
- 2019-07-12 : SCE (345081459)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société FINANCIERE MACE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | FINANCIERE MACE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 421249244 00029 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1999-01-01 : vendredi 01 janvier 1999 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de FINANCIERE MACE- CO
2020 | 4 351 758.00 | 4 249 256.00 |
2019 | 102 502.00 | 4 270 485.00 |
2020 | 762 245.00 |
2019 | 762 245.00 |
2020 | 258 885.00 |
2019 | 252 223.00 |
2020 | 4 249 256.00 |
2019 | 4 270 485.00 |
2020 | 689 162.00 | 689 162.00 |
2019 | 666 247.00 |
2020 | 261 801.00 |
2019 | 597 240.00 |
2020 | 258 885.00 |
2019 | 252 223.00 |
2020 | 1 329 420.00 |
2019 | 1 329 420.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société FINANCIERE MACE- jeudi 17 juillet 2008: Modification
Bodacc B n°20080125 publié le 17/07/2008Annonce n° 743 N° RCS : 421249244 - Dénomination : FINANCIERE MACE acquisition et gestion de participation, vente et réparation de motos, prestations de services a ses filiales. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 762245.09 EUR - Administration : Président de la société : MACE Jean-François MarcelCommissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : GUILBAUD Laurent. - Modification : Changement commissaire aux comptes
- jeudi 14 août 2008: Depot des comptes
- mercredi 12 août 2009: Depot des comptes
- vendredi 03 septembre 2010: Depot des comptes
- mercredi 03 août 2011: Depot des comptes
- mardi 17 avril 2012: Modification
Bodacc B n°20120075 publié le 17/04/2012Annonce n° 423 N° RCS : 421249244 - Dénomination : FINANCIERE MACE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 762245.09 EUR - Administration : Président de la société partant : Mace, Jean-François Marcel, nomination du Président de la société : Mace, Bertrand Jean-François - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 28 août 2012: Depot des comptes
- lundi 29 juillet 2013: Depot des comptes
- vendredi 01 août 2014: Depot des comptes
- lundi 03 août 2015: Depot des comptes
- mercredi 03 août 2016: Depot des comptes
- mercredi 09 août 2017: Depot des comptes
- jeudi 26 juillet 2018: Depot des comptes
- jeudi 08 août 2019: Depot des comptes
- jeudi 20 août 2020: Modification
Bodacc B n°20200161 publié le 20/08/2020Annonce n° 1358 N° RCS : 421249244 - Dénomination : FINANCIERE MACE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 762245.09 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : IN EXTENSO AUDIT ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO OUEST AUDIT - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société FINANCIERE MACE- dimanche 15 juin 2003 : Fermé
61 RTE DE CLISSON 44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
RUE LOUIS BLERIOT 44700 ORVAULT
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société FINANCIERE MACE- CS PARTICIPATIONS : 2 AV D ALSACE 67000 STRASBOURG
- DAGOBAH VENTURES : 25 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- FINANCIERE BERTHERAT : 155 RUE BELHARRA 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
- FINANCIERE DE LESCORS : ZI DE KERAMBARS 29370 ELLIANT
- FINANCIERE JJB : AV DE LA BURLIERE 83170 BRIGNOLES
- GROUPE WINNCARE : 23 RUE FRANCOIS JACOB 92500 RUEIL-MALMAISON
- GWALYMA : 301 RUE D'ENDOUME 13007 MARSEILLE 7
- HOLDING ABCD : 11 AV FELIX VINCENT 44700 ORVAULT
- HOLDING MAROTTA : 29 AV ROGER SALENGRO 17440 AYTRE
- JFH FINANCE : 9 RUE RASPAIL 94140 ALFORTVILLE
- L'UNIVERS : 8 CHE DE RAVALY 26200 MONTELIMAR
- MASINVEST : 10 RUE PHILIBERT DELORME 75017 PARIS 17
- SOCIETE CIVILE ANCOME : 44 RUE ROBERT POISSON 28130 SAINT-PIAT
- SOFICAM : 45 CITE SOLEIL LEVANT 49270 OREE-D'ANJOU
- SPRAY : 14 RUE CRESPIN DU GAST 75011 PARIS 11
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société FINANCIERE MACE- BARON GUILLAUME : 5 RUE DU PATUREAU 44700 ORVAULT
- CONSTANT SARAH : 13 RUE DU CARROSSE 44700 ORVAULT
- GIRAUDET SULLYVAN : 95 RUE DE LA PATOUILLERIE 44700 ORVAULT
- GUILBAUD BENOIT : 111 AV DE LA FERRIERE 44700 ORVAULT
- KERVEL MORGANE : 4 AV DE LA JEUNESSE 44700 ORVAULT
- LECOINTRE ELODIE : 7 RUE DE L HOPITEAU 44700 ORVAULT
- PLOTEAU PASCAL : 33 RUE EINSTEIN 44700 ORVAULT
- SOULARD THIERRY : 6 RUE FRANCIS PICABIA 44700 ORVAULT
- COTECNA INSPECTION FRANCE : 5 RUE DU MAIL 44700 ORVAULT
- GIRASOL 7 : 15 AV DE LA JEUNESSE 44700 ORVAULT
- KIWATCH : 6 RUE ARISTIDE ET MAR BOUCICAULT 44700 ORVAULT
- LES PETONS DANS L'HERBE : 38 AV DE LA PRAUDIERE 44700 ORVAULT
- MUSICARYTHMA : 6 RUE DES CALECHES 44700 ORVAULT
- SOC REVISION D'EXPERTISE COMPTABLE : 3 AV ALEXANDRE GOUPIL 44700 ORVAULT
- TALENTS DU CROISY : 11 PARC DE LA MORLIERE 44700 ORVAULT
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société FINANCIERE MACERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives