NEWELL INVESTMENTS FRANCE
Présentation générale de NEWELL INVESTMENTS FRANCE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société NEWELL INVESTMENTS FRANCE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société NEWELL INVESTMENTS FRANCE est situé au 420 RUE ESTIENNE D ORVES 92700 COLOMBES
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le lundi 14 décembre 1998 et qui est immatriculée sous le numéro 421267378 au greffe de NANTERRE
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 174 125 507,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
NEWELL INVESTMENTS FRANCE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -495 068.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
NEWELL INVESTMENTS FRANCE est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si NEWELL INVESTMENTS FRANCE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR10421267378
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à NEWELL INVESTMENTS FRANCE de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- auditex
- bernardi pascal
- decker brian, james
- ernst & young audit
Les modifications survenues dans l'administration de la société NEWELL INVESTMENTS FRANCE
- 2010-03-03 : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres Commissaire aux comptes suppléant : GIDOIN Francis Président : DELSAUT Philippe en fonction le 19 Février 2010
- 2011-03-20 : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres Président : DELSAUT Philippe en fonction le 19 Février 2010 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 11 Mars 2011
- 2012-02-01 : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 11 Mars 2011 Président : DESFONTAINES Valerie en fonction le 24 Janvier 2012
- 2013-08-20 : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 09 Août 2013 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 11 Mars 2011 Président : DESFONTAINES Véronique modification le 02 Février 2012
- 2015-02-20 : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 09 Août 2013 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 11 Mars 2011 Président : LECLERC Pierre en fonction le 12 Février 2015
- 2016-01-21 : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 09 Août 2013 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 11 Mars 2011 Président : BERNARDI Pascal en fonction le 14 Janvier 2016
- 2016-07-15 : Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 11 Mars 2011 Président : BERNARDI Pascal modification le 11 Juillet 2016 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 11 Juillet 2016
- 2020-02-04 : Président : BERNARDI Pascal ; Directeur général : DECKER Brian, James ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Les autres mandats des administrateurs
- auditex :
- 2021-02-02 : WURTH CARAIBES SARL (352257323)
- 2021-02-02 : CANNET DISTRIBUTION (419979802)
- 2021-02-02 : DAMARTEX (441378312)
- 2021-01-31 : CRH Services (824622997)
- 2021-01-31 : IHM TECHNOLOGIES (492854773)
- 2021-01-29 : ECOTITANIUM (801118399)
- 2021-01-28 : SOCIETE D'EXPLOITATION D'EAU DU BASSIN D'ARCACHON SUD (817489370)
- 2021-01-28 : INTEL CORPORATION SAS (302456199)
- 2021-01-28 : FAURECIA INDUSTRIES (420879140)
- 2021-01-27 : ROYAN EAU ET ENVIRONNEMENT (521630731)
- 2021-01-26 : FINADIS (815006465)
- 2021-01-26 : HOLDEVMAG (818492415)
- 2021-01-24 : PARAGON ID (413967159)
- 2021-01-24 : GAROFALO FRANCE (805012267)
- 2021-01-22 : HOLDING GRAND OUEST (820261568)
- 2021-01-21 : DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE (450680947)
- 2021-01-20 : CALDIC FRANCE (353782501)
- 2021-01-20 : BELRIV DISTRE (524682218)
- 2021-01-20 : CONDAT (420743221)
- 2021-01-20 : LOGIFER (507902716)
- bernardi pascal :
- 2020-02-04 : NWL FRANCE SERVICES (438274250)
- 2019-07-01 : BERNARDI PASCAL (851550426)
- 2015-04-30 : BERNARDI PASCAL (810740696)
- 2007-10-01 : BERNARDI PASCAL (500877923)
- 1987-04-02 : BERNARDI PASCAL (340772854)
- 1981-12-17 : BERNARDI PASCAL (323566687)
- decker brian, james :
- 2020-02-04 : NWL FRANCE SERVICES (438274250)
- ernst & young audit :
- 2021-02-02 : FIRAC (316389196)
- 2021-01-31 : GEFCO Contract Logistic Ouest (840716682)
- 2021-01-29 : SCP EUROPE (428668727)
- 2021-01-28 : CRIVASENSE TECHNOLOGIES (808394076)
- 2021-01-28 : FAURECIA INDUSTRIES (420879140)
- 2021-01-28 : ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE (722019734)
- 2021-01-28 : I-CARE (534104534)
- 2021-01-28 : CONNECTED WIND SERVICES FRANCE SAS (851196097)
- 2021-01-28 : SOCIETE D'EXPLOITATION D'EAU DU BASSIN D'ARCACHON SUD (817489370)
- 2021-01-27 : SERRE MARAICHERE DE PERNE LES FONTAINES (792750903)
- 2021-01-27 : GUICHON VALVES (441453545)
- 2021-01-26 : B.A.C. ACIER (401878699)
- 2021-01-24 : ATELIERS DE JOIGNY (506850015)
- 2021-01-24 : Quick International France (801631417)
- 2021-01-24 : PARAGON ID (413967159)
- 2021-01-24 : CAE DATA (320921364)
- 2021-01-21 : TOTAL FLEX (508393980)
- 2021-01-21 : EUROP TELEASSISTANCE (453798647)
- 2021-01-21 : Groupe SNEF (892165994)
- 2021-01-20 : CALDIC FRANCE (353782501)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société NEWELL INVESTMENTS FRANCE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | NEWELL INVESTMENTS FRANCE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 421267378 00063 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1998-12-14 : lundi 14 décembre 1998 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de NEWELL INVESTMENTS FRANCE- CO
2020 | 1 289 294 613.00 | 1 177 244 232.00 |
2019 | 112 050 381.00 | 1 174 997 250.00 |
2020 | 174 125 507.00 |
2019 | 174 125 507.00 |
2020 | 1 645 879.00 |
2019 | 3 650 862.00 |
2020 | 1 177 244 232.00 |
2019 | 1 174 997 250.00 |
2020 | -495 068.00 |
2019 | 536 678.00 |
2020 | 1 645 879.00 |
2019 | 3 650 862.00 |
2020 | 33 624.00 |
2019 | 33 624.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société NEWELL INVESTMENTS FRANCE- mercredi 06 février 2008: Immatriculation
Bodacc A publié le 06/02/2008N° RCS : 421267378 - Dénomination : NEWELL INVESTMENTS FRANCE - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 278460176.00 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres. Commissaire aux comptes suppléant : GIDOIN Francis. Président : MATSCHULLAT Dale.
- dimanche 28 septembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080175 publié le 28/09/2008Annonce n° 2496 N° RCS : 421267378 - Dénomination : NEWELL INVESTMENTS FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 423460176.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- jeudi 29 janvier 2009: Depot des comptes
- mercredi 03 mars 2010: Modification
Bodacc B n°20100043 publié le 03/03/2010Annonce n° 1829 N° RCS : 421267378 - Dénomination : NEWELL INVESTMENTS FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée unipersonnelle - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres Commissaire aux comptes suppléant : GIDOIN Francis Président : DELSAUT Philippe en fonction le 19 Février 2010 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- lundi 08 mars 2010: Depot des comptes
- mardi 23 novembre 2010: Depot des comptes
- dimanche 06 février 2011: Modification
Bodacc B n°20110026 publié le 06/02/2011Annonce n° 2087 N° RCS : 421267378 - Dénomination : NEWELL INVESTMENTS FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 423460256.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- dimanche 20 mars 2011: Modification
Bodacc B n°20110056 publié le 20/03/2011Annonce n° 1554 N° RCS : 421267378 - Dénomination : NEWELL INVESTMENTS FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres Président : DELSAUT Philippe en fonction le 19 Février 2010 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 11 Mars 2011 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 05 septembre 2011: Depot des comptes
- mercredi 01 février 2012: Modification
Bodacc B n°20120022 publié le 01/02/2012Annonce n° 2084 N° RCS : 421267378 - Dénomination : NEWELL INVESTMENTS FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 11 Mars 2011 Président : DESFONTAINES Valerie en fonction le 24 Janvier 2012 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 03 septembre 2012: Depot des comptes
- mardi 20 août 2013: Modification
Bodacc B n°20130159 publié le 20/08/2013Annonce n° 756 N° RCS : 421267378 - Dénomination : NEWELL INVESTMENTS FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 09 Août 2013 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 11 Mars 2011 Président : DESFONTAINES Véronique modification le 02 Février 2012 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 02 septembre 2013: Depot des comptes
- jeudi 31 juillet 2014: Depot des comptes
- vendredi 20 février 2015: Modification
Bodacc B n°20150036 publié le 20/02/2015Annonce n° 2290 N° RCS : 421267378 - Dénomination : NEWELL INVESTMENTS FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 09 Août 2013 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 11 Mars 2011 Président : LECLERC Pierre en fonction le 12 Février 2015 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 24 juillet 2015: Depot des comptes
- mercredi 09 décembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150237 publié le 09/12/2015Annonce n° 2345 N° RCS : 421267378 - Dénomination : NEWELL INVESTMENTS FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège..
- jeudi 21 janvier 2016: Modification
Bodacc B n°20160014 publié le 21/01/2016Annonce n° 1898 N° RCS : 421267378 - Dénomination : NEWELL INVESTMENTS FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 09 Août 2013 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 11 Mars 2011 Président : BERNARDI Pascal en fonction le 14 Janvier 2016 - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant..
- vendredi 15 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160138 publié le 15/07/2016Annonce n° 1674 N° RCS : 421267378 - Dénomination : NEWELL INVESTMENTS FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 11 Mars 2011 Président : BERNARDI Pascal modification le 11 Juillet 2016 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 11 Juillet 2016 - Modification : Modification de représentant..
- vendredi 29 juillet 2016: Depot des comptes
- samedi 22 juillet 2017: Depot des comptes
- mercredi 13 juin 2018: Modification
Bodacc B n°20180111 publié le 13/06/2018Annonce n° 2163 N° RCS : 421267378 - Dénomination : NEWELL INVESTMENTS FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 90000000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mercredi 04 juillet 2018: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 2838 N° RCS : 421267378 - Dénomination : NEWELL INVESTMENTS FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 90000000.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce. - Origine :
- mercredi 11 juillet 2018: Depot des comptes
- mardi 09 octobre 2018: Modification
Bodacc B n°20180192 publié le 09/10/2018Annonce n° 2639 N° RCS : 421267378 - Dénomination : NEWELL INVESTMENTS FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 174125507.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mardi 16 juillet 2019: Depot des comptes
- mardi 04 février 2020: Modification
Bodacc B n°20200024 publié le 04/02/2020Annonce n° 3268 N° RCS : 421267378 - Dénomination : NEWELL INVESTMENTS FRANCE PRISE DE PARTICIPATIONS OU D'INTERETS DANS TOUTES SOCIETES ET ENTREPRISE COMMERCIALES INDUSTRIELLES FINMANCIERES MOBILIERES OU IMMOBILIERES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : BERNARDI Pascal ; Directeur général : DECKER Brian, James ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- dimanche 16 mai 2021: Modification
Bodacc B n°20210095 publié le 16/05/2021Annonce n° 3580 N° RCS : 421267378 - Dénomination : NEWELL INVESTMENTS FRANCE PRISE DE PARTICIPATIONS OU D'INTERETS DANS TOUTES SOCIETES ET ENTREPRISE COMMERCIALES INDUSTRIELLES FINMANCIERES MOBILIERES OU IMMOBILIERES - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : transfert du siège social.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société NEWELL INVESTMENTS FRANCE- lundi 27 septembre 2004 : Fermé
44 AV DE VALVINS 77210 AVON - mercredi 01 mars 2006 : Fermé
85 ALL DES MAISONS ROUGES 36000 CHATEAUROUX - mardi 01 janvier 2008 : Fermé
10 ALL DES CASCADES 93420 VILLEPINTE - mardi 01 décembre 2015 : Fermé
122 AV DU GENERAL LECLERC 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - lundi 03 mai 2021 : Fermé
738 RUE YVES KERMEN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - lundi 03 mai 2021 : Ouvert
420 RUE ESTIENNE D ORVES 92700 COLOMBES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société NEWELL INVESTMENTS FRANCE- APAWAVE : 180 AV GEORGES CLEMENCEAU 59118 WAMBRECHIES
- FC. BRIAND : 2 RUE DES CHARMILLES 76133 ROLLEVILLE
- FINANCIERE GPP : A BURLE PACHET 47600 NERAC
- GESTION D.R.T. : 80 ALL DES LILAS 01960 PERONNAS
- GROUPE MDI : 7 AV ANDRE ROUSSIN 13016 MARSEILLE 16
- HOLDING RBQ : RUE MARCEL PAUL 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
- LAQUIBO : 128 ALL DES MESANGES 01600 MASSIEUX
- LAUNA : 2 RUE JEAN MOULIN 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
- MORIN FINANCES : RUE MARCEL PAUL 76150 MAROMME
- PHARMASYS GROUP : 36 PL NELSON MANDELA 91300 MASSY
- ROH NABEN : 99 RUE DE L'UNION 59118 WAMBRECHIES
- SAKURA : 10 RUE ARISTIDE BRIAND 90000 BELFORT
- SARL DPC : 41 GRANDE RUE 25260 MONTENOIS
- SOCIETE FINANCIERE DES EAUX DE MONTAGNE : 89 AV DU CLOS 59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX
- SPFPL DU DOCTEUR ARANCIO : 77 RUE DE LA MORANDIERE 33185 LE HAILLAN
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société NEWELL INVESTMENTS FRANCE- AUBERT BERNARD : 246 RUE DES VOIES DU BOIS 92700 COLOMBES
- FOFANA MOHAMMED : 11 RUE JULES MICHELET 92700 COLOMBES
- GUILLOU PASCALE : 9 RUE MOSLARD 92700 COLOMBES
- REY JEAN-PAUL NICOLAS : 97 RUE EDOUARD VAILLANT 92700 COLOMBES
- ROCHER BENOIST : 207 RUE DES GROS GRES 92700 COLOMBES
- SAMB MANSOUR : 1 RUE ALEXIS BOUVIER 92700 COLOMBES
- TALEB KAMEL : 500 RUE GABRIEL PERI 92700 COLOMBES
- AS BIT GROUP : 161 BD CHARLES DE GAULLE 92700 COLOMBES
- FITZ : 131 RUE VICTOR HUGO 92700 COLOMBES
- FLAMME DE LA FRANCOPHONIE FLORISSANTE : 123 RUE DU PDT SALVADOR ALLENDE 92700 COLOMBES
- GARP : 14 RUE DE MANTES 92700 COLOMBES
- KOALINK : 14 RUE DE MANTES 92700 COLOMBES
- LCA75 : 141 RUE VICTOR HUGO 92700 COLOMBES
- LES VALLEES GOURMANDES : 27 RUE DES VALLEES 92700 COLOMBES
- PASSING SPORT : 34 RUE DES ARTS 92700 COLOMBES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société NEWELL INVESTMENTS FRANCERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives