FONCIA SEGG
Présentation générale de FONCIA SEGG
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société FONCIA SEGG et ses dirigeants.
Immatriculation
La société FONCIA SEGG est situé au 200 RUE RAYMOND LOSSERAND 75014 PARIS 14
C'est une grande entreprise qui a été crée le vendredi 01 janvier 1999 et qui est immatriculée sous le numéro 421279837 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 400 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.32A ( Administration d'immeubles et autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.32A (Administration d'immeubles et autres biens immobiliers), les activités sont :
- - l'administration de biens immobiliers en multipropriété pour compte de tiers
- - l'administration de biens immobiliers non résidentiels pour compte de tiers
- - l'administration de biens immobiliers résidentiels pour compte de tiers
- - le recouvrement des loyers
Mais exclus
- - les activités combinées de soutien lié aux bâtiments (combinaison de services tels que le nettoyage intérieur courant, l'entretien et les réparations mineures, l'élimination des ordures, le gardiennage et la sécurité) (cf81.10Z)
- - les activités juridiques (cf69.10Z)
Chiffre d’affaire
FONCIA SEGG à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 223 735.00 € pour un résultat de 245 739.00 € grace à 3 établissement(s) et 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Greffe
FONCIA SEGG est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si FONCIA SEGG est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR42421279837
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à FONCIA SEGG de part son activité de 68.32A ( Administration d'immeubles et autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (84.5% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (6.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (9.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [54] murat, michel
- allouche,
- deloitte touche tohmatsu,
- georghiou, jean-christophe
- gorin, cyrille,
- lurati,
- lurati,
- murat, michel,
- nicolas, yves
- nicolas, yves,
- pricewaterhousecoopers audit,
- sofideec - (sa),
- tassy, frédéric
Les modifications survenues dans l'administration de la société FONCIA SEGG
- 2010-09-09 : Commissaire aux comptes titulaire partant : SOFIDEEC - (SA), nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Nicolas, Yves
- 2015-01-25 : nomination du Directeur général : Murat, Michel
- 2015-03-15 : Président partant : Allouche, nom d'usage : Sempere, Marie-Claude, modification du Président Murat, Michel
- 2015-04-23 : nomination du Directeur général : Tassy, Frédéric
- 2015-10-06 : Président partant : Murat, Michel, nomination du Président : Lurati, nom d'usage : Charbon, Caroline
- 2016-01-19 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Nicolas, Yves, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Georghiou, Jean-Christophe
- 2017-05-26 : Président partant : Lurati, nom d'usage : Charbon, Caroline, nomination du Président : Gorin, Cyrille, Directeur général partant : Tassy, Frédéric
Les autres mandats des administrateurs
- deloitte touche tohmatsu, :
- 2016-04-21 : LA MONDIALE (775625635)
- 2014-11-06 : VENDOME CAPITAL HOLDING (434129425)
- 2013-08-16 : BALZAC HOLDING (403092158)
- 2013-03-17 : SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT (472500503)
- 2010-10-21 : BLACKHAWK (341997864)
- 2010-10-17 : DV HOLDING (448700690)
- 2010-09-02 : SANTERNE ALSACE (443974951)
- 2009-10-06 : PARIS COURBEVOIE LA DEFENSE (442234589)
- 2009-06-28 : ADONIX (313700460)
- 2008-11-27 : SOCIETE DE TRANSFORMATION ET DE DISTRIBUTION DE PRODUITS LAITIERS TRADILAIT (325821098)
- 2008-11-25 : SOCIETE DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES (702022948)
- 2008-07-11 : ASIA PULP & PAPER FRANCE EURL SOIT EN ABREGE APP FRANCE EURL (413827783)
- georghiou, jean-christophe :
- 2021-01-17 : AQUITEL (499201747)
- 2020-12-20 : PARC EOLIEN AUBE I (505026948)
- 2020-12-20 : CFHI PC BELFORT (433223542)
- 2020-12-20 : CFHI PC ANNEMASSE (482898400)
- 2020-12-17 : HOME PRATIK (692049786)
- 2020-12-17 : CALC Management (821709912)
- 2020-12-13 : La Poste Nouveaux Services (808288963)
- 2020-12-09 : VERTBAUDET (397555327)
- 2020-12-09 : JETLANE (509174389)
- 2020-12-06 : IFS FRANCE (320508229)
- 2020-12-03 : GALAXIE 33 (803888627)
- 2020-11-19 : DOCUMENT CHANNEL (504259375)
- 2020-11-19 : SCI PATRIMONIA - DESSOUS DES BERGES (501380513)
- 2020-11-19 : NOVABION (803109115)
- 2020-11-19 : POTEL ET CHABOT (552043754)
- 2020-11-17 : MASC (FRANCE) SARL (509298634)
- 2020-11-06 : LOOK FIXATIONS (397727397)
- 2020-11-03 : FRANCE FONDANTS (383630969)
- 2020-10-31 : BSPI MANAGEMENT SERVICES FRANCE SAS (801944497)
- 2020-10-28 : PATRIZIA BASTIDE (812800431)
- murat, michel, :
- 2013-09-26 : FONCIA PARIS (622058683)
- nicolas, yves :
- 2021-01-29 : ALMIRALL, SAS (403070832)
- 2020-12-24 : SODRIM (521355933)
- 2020-11-06 : LEOSPHERE (452972649)
- 2020-11-04 : BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES HOLDING (519137970)
- 2020-10-06 : CENTRALES DIESEL EXPORT SAS (382818144)
- 2020-09-22 : MAN Energy Solutions France (562037838)
- 2020-09-20 : CORELY (430306126)
- 2020-08-25 : VOLKSWAGEN HOLDING FINANCIERE (393204193)
- 2020-08-20 : FINANCIERE FRANBOURG (500696455)
- 2020-07-30 : VIVERIS ODYSSEE SPPICAV (518993746)
- 2020-04-16 : COMPAGNIE COMMERCIALE DE MANUTENTION PETROLIERE -CCMP- (576450464)
- 2020-03-18 : MER ET NEIGE HOLDING (800357329)
- 2020-02-21 : M & N HOME SELECTION (881813919)
- 2020-01-22 : LACOSTE (542011606)
- 2019-12-27 : HACKETT (398887471)
- 2019-11-05 : SCI LE SQUARE JEAN RENOIR (501734834)
- 2019-09-15 : OUDART SA (349047936)
- 2019-08-11 : CHARGEURS TEXTILES (592027544)
- 2019-07-11 : EPYGON (539455238)
- 2019-07-11 : KARDIOZIS (532628336)
- nicolas, yves, :
- 2017-11-16 : ARISTEE PARTICIPATIONS SAS (512553199)
- 2017-02-24 : SOCIETE DES LIGNES TOURISTIQUES (418517215)
- 2016-08-30 : LOGISMARK (411545023)
- 2015-03-26 : CNCC SERVICES (338812571)
- 2014-08-21 : Icade Management (318607207)
- 2011-08-02 : COMPAGNIE FINANCIERE SAINT HONORE (784337610)
- 2010-08-22 : BB GR (302607957)
- 2009-08-04 : G I E AXA TECHNOLOGY SERVICES FRANCE (351151196)
- 2008-11-05 : GIE DES AUTONOMES DE SOLIDARITE LAIQUES (400849584)
- pricewaterhousecoopers audit, :
- 2020-12-26 : RESTAURANTS ET SITES (349812867)
- 2020-12-26 : GSR SOCIETE DE GESTION DE SITES ET DE RESTAURATION EN CONCESSION (301499620)
- 2020-11-05 : ELIOR ENTREPRISES (413901760)
- 2020-10-11 : ACTIMOS (508690765)
- 2020-08-05 : RESA EVENTS (887830727)
- 2019-05-28 : ILE DE FRANCE MAINTENANCE SERVICE ( I.F.M.S) (333676039)
- 2019-01-09 : Akanea Développement Groupe (791960644)
- 2019-01-09 : AKANEA AGRO SOFTWARE (804690451)
- 2018-08-01 : TEREOS SERVICES EUROPE GEIE (841611866)
- 2018-01-10 : MAINTENANCE ASCENSEURS TROTTOIRS ESCALIERS MECANIQUES (788503084)
- 2017-12-13 : TECHNIP EUROCASH (428574248)
- 2017-12-08 : HARVARD BUSINESS SCHOOL PUBLISHING FRANCE (537706574)
- 2017-12-01 : TATA STEEL MAUBEUGE SAS (445720295)
- 2017-11-28 : LWB Refractories Holding France SAS (481120665)
- 2017-11-28 : MAGNESITA REFRACTORIES (388316663)
- 2017-11-23 : BIOMEDIQUAL UNILABS (407493741)
- 2017-11-21 : SOCIETE N.T. TRANSMISSIONS (306798158)
- 2017-11-16 : ARISTEE PARTICIPATIONS SAS (512553199)
- 2017-11-16 : BROADSOFT SAS (483788725)
- 2017-11-07 : MYRRA (552086274)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société FONCIA SEGG et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | FONCIA SEGG |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 421279837 00080 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1999-01-01 : vendredi 01 janvier 1999 |
Activité principale de l'unité légale | 68.32A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 00 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Activités immobilières pour compte de tiers |
Activite | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers |
Synonyme | administration de biens immobiliers, syndics de copropriété, société de recouvrement des loyers |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de FONCIA SEGG- CO
2019 | 6 431 950.00 | 6 313 118.00 |
2018 | 118 831.00 | 5 005 630.00 |
2019 | 400 000.00 |
2018 | 400 000.00 |
2019 | 177 703.00 |
2018 | 203 383.00 |
2019 | 6 313 118.00 |
2018 | 5 005 630.00 |
2019 | 223 735.00 | 223 735.00 |
2018 | 998 284.00 |
2019 | 245 739.00 |
2018 | 261 569.00 |
2019 | 177 703.00 |
2018 | 203 383.00 |
2019 | 3 411 073.00 | 1 510 512.00 |
2018 | 1 900 561.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société FONCIA SEGG- jeudi 09 septembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100175 publié le 09/09/2010Annonce n° 1683 N° RCS : 421279837 - Dénomination : FONCIA SEGG - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 400000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : SOFIDEEC - (SA), nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Nicolas, Yves - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 26 avril 2011: Depot des comptes
- lundi 24 octobre 2011: Depot des comptes
- jeudi 26 avril 2012: Depot des comptes
- mardi 02 octobre 2012: Depot des comptes
- lundi 14 octobre 2013: Depot des comptes
- dimanche 09 février 2014: Modification
Bodacc B n°20140028 publié le 09/02/2014Annonce n° 969 N° RCS : 421279837 - Dénomination : FONCIA SEGG Administration de bien transaction immobilière. Conseil et assistance en immobilier - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 400000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- samedi 30 août 2014: Depot des comptes
- dimanche 25 janvier 2015: Modification
Bodacc B n°20150017 publié le 25/01/2015Annonce n° 1541 N° RCS : 421279837 - Dénomination : FONCIA SEGG - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 400000 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Murat, Michel - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 15 mars 2015: Modification
Bodacc B n°20150052 publié le 15/03/2015Annonce n° 879 N° RCS : 421279837 - Dénomination : FONCIA SEGG - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 400000 EUR - Administration : Président partant : Allouche, nom d'usage : Sempere, Marie-Claude, modification du Président Murat, Michel - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 23 avril 2015: Modification
Bodacc B n°20150079 publié le 23/04/2015Annonce n° 1128 N° RCS : 421279837 - Dénomination : FONCIA SEGG - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 400000 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Tassy, Frédéric - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 06 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150191 publié le 06/10/2015Annonce n° 954 N° RCS : 421279837 - Dénomination : FONCIA SEGG - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 400000 EUR - Administration : Président partant : Murat, Michel, nomination du Président : Lurati, nom d'usage : Charbon, Caroline - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 19 janvier 2016: Modification
Bodacc B n°20160012 publié le 19/01/2016Annonce n° 1848 N° RCS : 421279837 - Dénomination : FONCIA SEGG - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 400000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Nicolas, Yves, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Georghiou, Jean-Christophe - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 13 juillet 2016: Depot des comptes
- jeudi 11 août 2016: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1151 N° RCS : 421279837 - Dénomination : FONCIA SEGG 19 rue des Capucines 75001 Paris Cession de clientèle de gestion immobilière - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 400000 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : - Opposition : au fonds cédé 19 rue des Capucines 75001 Paris pour la validité, Maître Chantal Gaudry Notaire 20 rue de la Paix 75002 Paris pour la correspondance . - Origine : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 273004,00 euros.
- vendredi 25 novembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 26 mai 2017: Modification
Bodacc B n°20170100 publié le 26/05/2017Annonce n° 1557 N° RCS : 421279837 - Dénomination : FONCIA SEGG - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 400000 EUR - Administration : Président partant : Lurati, nom d'usage : Charbon, Caroline, nomination du Président : Gorin, Cyrille, Directeur général partant : Tassy, Frédéric - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 11 novembre 2017: Depot des comptes
- mardi 10 avril 2018: Vente
Bodacc A publié le 06/04/2018Annonce n° 881 N° RCS : 421279837 - Dénomination : FONCIA SEGG 100 boulevard du Montparnasse 75014 Paris Un fonds de commerce d'une partie de la clientèle d'administration de biens. - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 400000 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : Quotidien Juridique - Opposition : A l'adresse du fonds cédé 100 boulevard du Montparnasse 75014 Paris pour la validité. - Origine : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 1766770,00 euros.
- mardi 10 avril 2018: Vente
Bodacc A publié le 06/04/2018Annonce n° 882 N° RCS : 421279837 - Dénomination : FONCIA SEGG 104 boulevard du Montparnasse 75014 Paris Un fonds de commerce d'une partie de la clientèle d'administration de biens. - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 400000 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : Quotidien Juridique - Opposition : A l'adresse du fonds cédé 104 boulevard du Montparnasse 75014 Paris pour la validité. - Origine : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 1766770,00 euros.
- vendredi 20 septembre 2019: Depot des comptes
- vendredi 18 octobre 2019: Modification
Bodacc B n°20190202 publié le 18/10/2019Annonce n° 438 N° RCS : 421279837 - Dénomination : FONCIA SEGG - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 400000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société FONCIA SEGG- samedi 25 décembre 1999 : Fermé
3 RUE DE STOCKHOLM 75008 PARIS 8 - jeudi 21 novembre 2013 : Fermé
39 RUE DE RIVOLI 75004 PARIS 4 - samedi 25 décembre 1999 : Fermé
10 RUE SAINT MARTIN 75004 PARIS 4 - vendredi 31 janvier 2014 : Fermé
11 RUE DE LA BOURSE 75002 PARIS 2 - mardi 01 octobre 2019 : Fermé
100 BD DU MONTPARNASSE 75014 PARIS 14 - dimanche 01 novembre 2015 : SYNDIC + Ouvert
104 BD DU MONTPARNASSE 75014 PARIS 14 - vendredi 01 avril 2016 : Ouvert
27 BD DU MONTPARNASSE 75006 PARIS 6 - mardi 01 octobre 2019 : Ouvert
200 RUE RAYMOND LOSSERAND 75014 PARIS 14
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société FONCIA SEGG- CHEVALIER YVETTE : 15 RUE DES TENNIS 75018 PARIS 18
- BESSY : 9 RUE DELAMBRE 75014 PARIS 14
- COPROPRIETE LES MAISONNEES B : 39 RUE CARNOT 05000 GAP
- FLEUR DE LYS : 43 RUE SAINT MARTIN 64270 SALIES-DE-BEARN
- JBL EURL : 8 RUE MALATIRE 76000 ROUEN
- JEANJEAN : 1153 RTE DU MAS DE BELLY 13870 ROGNONAS
- LA TAVERESA : HAM DU CORSU 20163 TAVERA
- LES ACACIAS : 1 ALL CHARLOTTE 93360 NEUILLY-PLAISANCE
- LES GRANGES DE MARCIEUX : LD MAUNAND 73470 MARCIEUX
- PROCUR'IMMO : 350 RTE DU TILLEUL 69270 CAILLOUX-SUR-FONTAINES
- RSL : 1 RUE REQUICHOT 58000 SERMOISE-SUR-LOIRE
- SCI BROUCASSA POUCHARRAMET : 1 LOT BROUCASSA IV 31370 POUCHARRAMET
- SCI CAVILLE : 23 AV JEAN JAURES 60700 PONT-SAINTE-MAXENCE
- SCI MCGENOVA : 30 LOT LES FAISSES 83300 DRAGUIGNAN
- VARETPOITOU : 130 CHE DE LA MAURINIERE 83000 TOULON
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société FONCIA SEGG- COHEN-DEVRIES CLAUDINE : 12 RUE DU LUNAIN 75014 PARIS 14
- DUMARTINEIX MICHEL : 214 AV DU MAINE 75014 PARIS 14
- EA KIANG : 19 RUE DAGUERRE 75014 PARIS 14
- LEANDRI CHLOE : 96 BD DU MONTPARNASSE 75014 PARIS 14
- MEYER KARINE : 24 RUE DU TEXEL 75014 PARIS 14
- CARRE M : 99 AV DU GENERAL LECLERC 75014 PARIS 14
- DATA-ELEC : 59 RUE SARRETTE 75014 PARIS 14
- EMOTIONAL RESCUE : 97 RUE DE LA TOMBE ISSOIRE 75014 PARIS 14
- FONCIPARC PLG : 19 RUE HALLE 75014 PARIS 14
- JAMY & CO : 48 RUE SARRETTE 75014 PARIS 14
- JOURNAL FORCE OUVRIERE : 141 AV DU MAINE 75014 PARIS 14
- NEFERTITI : 7 RUE SARRETTE 75014 PARIS 14
- O PAIN SANDWICH : 92 RUE DE L OUEST 75014 PARIS 14
- SCI DE L'AUDE : 35 RUE DE L AUDE 75014 PARIS 14
- SYNDIC DE COPRO 19-21 RUE HENRI REGNAULT : 19 RUE HENRI REGNAULT 75014 PARIS 14
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société FONCIA SEGGRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives