ODITEL
Présentation générale de ODITEL
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ODITEL et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ODITEL est situé au 23 RUE BRONGNIART 92310 SEVRES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 19 janvier 1999 et qui est immatriculée sous le numéro 421609694 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 25 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 70.22Z ( Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion)
L'activité déclarée au greffe est : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 70.22Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- - la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- - le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
- - le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
Mais exclus
- - la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- - le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- - les activités comptables (cf69.20Z)
- - les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- - les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
- - les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- - les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
Chiffre d’affaire
ODITEL à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 35 339.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
ODITEL est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si ODITEL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR19421609694
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ODITEL de part son activité de 70.22Z ( Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (69.9% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (5.7% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (22.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société ODITEL
- 2016-04-10 : Président : CALVEL Pierre modification le 05 Avril 2016 Commissaire aux comptes suppléant : DESBOIS Benoît en fonction le 05 Avril 2016 Commissaire aux comptes titulaire : ORCOM EURAUDIT INTERNATIONAL en fonction le 05 Avril 2016
- 2017-03-03 : Directeur général : CALVEL Pierre modification le 28 Février 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : DESBOIS Benoît en fonction le 05 Avril 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : ORCOM EURAUDIT INTERNATIONAL en fonction le 05 Avril 2016 ; Président : Offload en fonction le 28 Février 2017
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ODITEL et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ODITEL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 421609694 00037 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1999-01-19 : mardi 19 janvier 1999 |
Activité principale de l'unité légale | 70.22Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
Division | Conseil de gestion |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ODITEL- CO
2018 | 1 115 116.00 | 974 387.00 |
2017 | 140 729.00 | 1 265 129.00 |
2018 | 25 000.00 |
2017 | 25 000.00 |
2018 | 35 339.00 |
2017 | 36 549.00 |
2018 | 974 387.00 |
2017 | 1 265 129.00 |
2018 | 454 011.00 |
2017 | 454 011.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ODITEL- samedi 12 décembre 2015: Depot des comptes
- samedi 12 décembre 2015: Depot des comptes
- samedi 12 décembre 2015: Depot des comptes
- dimanche 10 avril 2016: Modification
Bodacc B n°20160071 publié le 10/04/2016Annonce n° 3145 N° RCS : 421609694 - Dénomination : ODITEL-PARTNER'S - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : CALVEL Pierre modification le 05 Avril 2016 Commissaire aux comptes suppléant : DESBOIS Benoît en fonction le 05 Avril 2016 Commissaire aux comptes titulaire : ORCOM EURAUDIT INTERNATIONAL en fonction le 05 Avril 2016 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant..
- vendredi 03 mars 2017: Modification
Bodacc B n°20170044 publié le 03/03/2017Annonce n° 3157 N° RCS : 421609694 - Dénomination : ODITEL-PARTNER'S - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général : CALVEL Pierre modification le 28 Février 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : DESBOIS Benoît en fonction le 05 Avril 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : ORCOM EURAUDIT INTERNATIONAL en fonction le 05 Avril 2016 ; Président : Offload en fonction le 28 Février 2017 - Modification : Modification de représentant..
- mardi 30 octobre 2018: Depot des comptes
- mardi 30 octobre 2018: Depot des comptes
- mardi 30 octobre 2018: Depot des comptes
- mardi 25 juin 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ODITEL- mercredi 31 décembre 2003 : Fermé
25 AV DE L EUROPE 92310 SEVRES - vendredi 16 décembre 2005 : Fermé
2 RUE TROYON 92310 SEVRES - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
23 RUE BRONGNIART 92310 SEVRES - samedi 31 décembre 2011 : Fermé
6 ALL DU GD TULIPIER 92410 VILLE D'AVRAY
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ODITEL- BAUDOUIN CLEMENT : 23 CHE DES AMPHOUX 13013 MARSEILLE 13
- DE PAUW MYRIAM : LE BOURG 81220 TEYSSODE
- DOMINGO JEAN : 12 RUE LE VALENTIN 77120 COULOMMIERS
- NICOLAS JEROME : 17 RUE REVEREND PERE COPPIN 62480 LE PORTEL
- ROBIC DOMINIQUE : 18 RTE DE PLUMERGAT 56390 GRAND-CHAMP
- TARDIEUX ROMAIN : 16 CHE DE BAZARDENS 31270 CUGNAUX
- ZHOU JIN : 92 RUE AUBER 94400 VITRY-SUR-SEINE
- BUBBLS : 147 RUE DE BILLANCOURT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- CLEAR IMPACT : 23 RUE PAUL LEPLAT 78160 MARLY-LE-ROI
- DE MARNE FINANCE : 3 RUE DELEAU 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- J.C. KONSULTANT : 36 RUE DE LA GARE 88160 LE THILLOT
- JAZZ UP : 33 RTE DE LA TUILERIE 78910 BEHOUST
- LV CONSULTING : 94 DOM DES CHENES 01800 BOURG-SAINT-CHRISTOPHE
- PROGRES 21 : 12 ALL RENE DUMONT 21000 DIJON
- TEOSIA : AV WAZIERES 59910 BONDUES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ODITEL- ALVAREZ MICHAEL : 15 AV DE LA CRISTALLERIE 92310 SEVRES
- BARBIER RAPHAEL : 13 ALL DES ACACIAS 92310 SEVRES
- BOCQUEL SOPHIE : 2 CHE DES LACETS 92310 SEVRES
- BOUVARD SEVERINE : 23 CHE DES LACETS 92310 SEVRES
- CARVALHO MARIE ISABELLE : 80 GRANDE RUE 92310 SEVRES
- DE BOISGELIN AMAURY : 4 AV DIVISION LECLERC 92310 SEVRES
- KARUPPANNAN SEEVADASSEN : 10 PL DU THEATRE 92310 SEVRES
- LAU JOYCE : 1 RUE DU GUET 92310 SEVRES
- LESNIKS JURIJS : 6 GRANDE RUE 92310 SEVRES
- STEIN MICHELE : 18 RUE NUNGESSER ET COLI 92310 SEVRES
- AGENCE CONSEIL EN ENVIRONNEMENT : 62 GRANDE RUE 92310 SEVRES
- N & F TOUR : 12 ESC CROIX BOSSET 92310 SEVRES
- REYNARD-ACACIAS : 13 ALL DES ACACIAS 92310 SEVRES
- SCI PARIS JEANNAIE : 9 PL DE LA LIBERATION 92310 SEVRES
- SCI VAN EGROO LCLSM : 19 GRANDE RUE 92310 SEVRES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ODITELRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives