AMG SECURITE
Présentation générale de AMG SECURITE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société AMG SECURITE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société AMG SECURITE est situé au 55 RUE DE L UNIVERSITE 93160 NOISY-LE-GRAND
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le jeudi 01 avril 1999 et qui est immatriculée sous le numéro 422312348 au greffe de BOBIGNY
Elle emploie avec 100 à 199 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 60 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 80.10Z ( Activités de sécurité privée)
L'activité déclarée au greffe est : Activités de sécurité privée
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 80.10Z (Activités de sécurité privée), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend la prestation d'un ou de plusieurs des services suivants : services de garde et de patrouille, services de transports de fonds (collecte et livraison d'argent), de reçus ou d'autres objets de valeur en utilisant du personne
- - les services d'agents de sécurité
- - les services de dactyloscopie
- - les services de détecteurs de mensonges
- - les services de gardes du corps
- - les services de voitures blindées
Mais exclus
- - les activités d'enquête (cf80.30Z)
- - les activités liées aux systèmes de sécurité (cf80.20Z)
- - les services de la police (cf84.24Z)
Chiffre d’affaire
AMG SECURITE à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 5 000 573.00 € pour un résultat de 104 218.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 100 à 199 salariés
Greffe
AMG SECURITE est du ressort du greffe de BOBIGNY dont les coordonnées postales sont 1-13 RUE MICHEL DE L'HOSPITAL 93008 BOBIGNY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr
TVA intracommunautaire
Si AMG SECURITE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR74422312348
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à AMG SECURITE de part son activité de 80.10Z ( Activités de sécurité privée) sont :
- 01351 : Prévention et sécurité (91.7% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (6.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (2.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société AMG SECURITE
- 2010-08-10 : Gérant : DA COSTA José Antonio Gérant : GOMES Abilio Fernando modification le 08 Juin 2006 Commissaire aux comptes suppléant : LEBLANC Philippe en fonction le 29 Juillet 2010 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 29 Juillet 2010
- 2011-05-25 : Gérant : DA COSTA José Antonio modification le 17 Mai 2011 Commissaire aux comptes suppléant : LEBLANC Philippe en fonction le 29 Juillet 2010 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 29 Juillet 2010
- 2011-10-14 : Président : DA COSTA José Antonio modification le 06 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : LEBLANC Philippe en fonction le 29 Juillet 2010 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 29 Juillet 2010 Directeur général : LEMOUTON Aurélien en fonction le 06 Octobre 2011
- 2013-04-05 : Président : DA COSTA José Antonio modification le 06 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : LEBLANC Philippe en fonction le 29 Juillet 2010 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 29 Juillet 2010
- 2013-11-22 : Président : DA COSTA José Antonio modification le 06 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : LEBLANC Philippe en fonction le 29 Juillet 2010 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 29 Juillet 2010 Directeur général : EDOUARD Yann en fonction le 14 Novembre 2013
- 2015-01-27 : Président : DA COSTA José Antonio modification le 06 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : LEBLANC Philippe en fonction le 29 Juillet 2010 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 29 Juillet 2010 Directeur général : EDOUARD Yann en fonction le 14 Novembre 2013 Vice-président : DA COSTA Bruno en fonction le 19 Janvier 2015
- 2015-11-22 : Commissaire aux comptes suppléant : LEBLANC Philippe en fonction le 29 Juillet 2010 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 29 Juillet 2010 Directeur général : EDOUARD Yann en fonction le 14 Novembre 2013 Vice-président : DA COSTA Bruno en fonction le 19 Janvier 2015 Président : JMB GESTION en fonction le 16 Novembre 2015
- 2016-06-29 : Commissaire aux comptes suppléant : LEBLANC Philippe en fonction le 29 Juillet 2010 Directeur général : EDOUARD Yann en fonction le 14 Novembre 2013 Vice-président : DA COSTA Bruno en fonction le 19 Janvier 2015 Président : JMB GESTION en fonction le 16 Novembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 23 Juin 2016
- 2016-08-02 : Commissaire aux comptes suppléant : LEBLANC Philippe en fonction le 29 Juillet 2010 Directeur général : EDOUARD Yann modification le 28 Juillet 2016 Président : JMB GESTION en fonction le 16 Novembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 23 Juin 2016
- 2017-09-10 : Commissaire aux comptes suppléant : LEBLANC Philippe en fonction le 24 Mars 2017 ; Directeur général : JMB GESTION modification le 06 Septembre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 24 Mars 2017 ; Président : SILVA DA COSTA José Antonio en fonction le 06 Septembre 2017
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société AMG SECURITE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | AMG SECURITE |
Sigle de l'unité légale | SPPS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 422312348 00069 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1999-04-01 : jeudi 01 avril 1999 |
Activité principale de l'unité légale | 80.10Z : Activités de sécurité privée |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 22 avec 100 à 199 salariés |
Activité | |
Section | Activités de services administratifs et de soutien |
Sous section | Enquêtes et sécurité |
Division | Activités de sécurité privée |
Activite | Activités de sécurité privée |
Synonyme | société de sécurité privée, société de gardiennage, services de garde et de patrouille, transports de fonds, agent de sécurité, agence de sécurité, garde du corps |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de AMG SECURITE- CO
2018 | 1 500 105.00 | 1 461 668.00 |
2017 | 38 437.00 | 1 847 267.00 |
2018 | 60 000.00 |
2017 | 60 000.00 |
2018 | 10 428.00 |
2017 | 10 367.00 |
2018 | 1 461 668.00 |
2017 | 1 847 267.00 |
2018 | 5 000 573.00 | 5 000 573.00 |
2017 | 4 792 311.00 |
2018 | 104 218.00 |
2017 | 16 314.00 |
2018 | 10 428.00 |
2017 | 10 367.00 |
2018 | 1 281 102.00 |
2017 | 1 281 101.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société AMG SECURITE- mercredi 23 janvier 2008: Depot des comptes
- mardi 29 juillet 2008: Depot des comptes
- mercredi 12 août 2009: Depot des comptes
- mardi 10 août 2010: Modification
Bodacc B n°20100153 publié le 10/08/2010Annonce n° 1909 N° RCS : 422312348 - Dénomination : SOCIETE PARISIENNE DE PREVENTION ET SECURITE SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 60000.00 EUR - Administration : Gérant : DA COSTA José Antonio Gérant : GOMES Abilio Fernando modification le 08 Juin 2006 Commissaire aux comptes suppléant : LEBLANC Philippe en fonction le 29 Juillet 2010 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 29 Juillet 2010 - Modification : Modification du capital. Modification de représentant.
- lundi 30 août 2010: Depot des comptes
- mercredi 25 mai 2011: Modification
Bodacc B n°20110102 publié le 25/05/2011Annonce n° 3666 N° RCS : 422312348 - Dénomination : SOCIETE PARISIENNE DE PREVENTION ET SECURITE SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : DA COSTA José Antonio modification le 17 Mai 2011 Commissaire aux comptes suppléant : LEBLANC Philippe en fonction le 29 Juillet 2010 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 29 Juillet 2010 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 12 juillet 2011: Depot des comptes
- vendredi 14 octobre 2011: Modification
Bodacc B n°20110200 publié le 14/10/2011Annonce n° 2111 N° RCS : 422312348 - Dénomination : SOCIETE PARISIENNE DE PREVENTION ET SECURITE SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : DA COSTA José Antonio modification le 06 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : LEBLANC Philippe en fonction le 29 Juillet 2010 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 29 Juillet 2010 Directeur général : LEMOUTON Aurélien en fonction le 06 Octobre 2011 - Modification : Modification de la dénomination. Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- jeudi 01 mars 2012: Modification
Bodacc B n°20120043 publié le 01/03/2012Annonce n° 1563 N° RCS : 422312348 - Dénomination : AMG SECURITE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de la dénomination. Suppression du sigle. Suppression du nom commercial.
- vendredi 20 juillet 2012: Depot des comptes
- vendredi 05 avril 2013: Modification
Bodacc B n°20130067 publié le 05/04/2013Annonce n° 1405 N° RCS : 422312348 - Dénomination : AMG SECURITE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : DA COSTA José Antonio modification le 06 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : LEBLANC Philippe en fonction le 29 Juillet 2010 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 29 Juillet 2010 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 02 août 2013: Depot des comptes
- dimanche 04 août 2013: Modification
Bodacc B n°20130149 publié le 04/08/2013Annonce n° 2168 N° RCS : 422312348 - Dénomination : AMG SECURITE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 60000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification de la forme juridique. Modification du capital.
- vendredi 22 novembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130225 publié le 22/11/2013Annonce n° 2007 N° RCS : 422312348 - Dénomination : AMG SECURITE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : DA COSTA José Antonio modification le 06 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : LEBLANC Philippe en fonction le 29 Juillet 2010 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 29 Juillet 2010 Directeur général : EDOUARD Yann en fonction le 14 Novembre 2013 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 25 juillet 2014: Depot des comptes
- mardi 27 janvier 2015: Modification
Bodacc B n°20150018 publié le 27/01/2015Annonce n° 2361 N° RCS : 422312348 - Dénomination : AMG SECURITE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : DA COSTA José Antonio modification le 06 Octobre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : LEBLANC Philippe en fonction le 29 Juillet 2010 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 29 Juillet 2010 Directeur général : EDOUARD Yann en fonction le 14 Novembre 2013 Vice-président : DA COSTA Bruno en fonction le 19 Janvier 2015 - Modification : Modification de représentant.
- samedi 18 juillet 2015: Depot des comptes
- dimanche 22 novembre 2015: Modification
Bodacc B n°20150225 publié le 22/11/2015Annonce n° 2131 N° RCS : 422312348 - Dénomination : AMG SECURITE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : LEBLANC Philippe en fonction le 29 Juillet 2010 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 29 Juillet 2010 Directeur général : EDOUARD Yann en fonction le 14 Novembre 2013 Vice-président : DA COSTA Bruno en fonction le 19 Janvier 2015 Président : JMB GESTION en fonction le 16 Novembre 2015 - Modification : Modification de représentant..
- mercredi 29 juin 2016: Depot des comptes
- mercredi 29 juin 2016: Modification
Bodacc B n°20160127 publié le 29/06/2016Annonce n° 1791 N° RCS : 422312348 - Dénomination : AMG SECURITE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : LEBLANC Philippe en fonction le 29 Juillet 2010 Directeur général : EDOUARD Yann en fonction le 14 Novembre 2013 Vice-président : DA COSTA Bruno en fonction le 19 Janvier 2015 Président : JMB GESTION en fonction le 16 Novembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 23 Juin 2016 - Modification : Modification de représentant..
- mardi 02 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160150 publié le 02/08/2016Annonce n° 1130 N° RCS : 422312348 - Dénomination : AMG SECURITE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : LEBLANC Philippe en fonction le 29 Juillet 2010 Directeur général : EDOUARD Yann modification le 28 Juillet 2016 Président : JMB GESTION en fonction le 16 Novembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 23 Juin 2016 - Modification : Modification de représentant..
- mercredi 29 mars 2017: Immatriculation
Bodacc A publié le 29/03/2017N° RCS : 422312348 - Dénomination : AMG SECURITE - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 60000.00 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : LEBLANC Philippe ; Directeur général : EDOUARD Yann ; Président : JMB GESTION ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL
- mardi 01 août 2017: Depot des comptes
- dimanche 10 septembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170173 publié le 10/09/2017Annonce n° 1649 N° RCS : 422312348 - Dénomination : AMG SECURITE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : LEBLANC Philippe en fonction le 24 Mars 2017 ; Directeur général : JMB GESTION modification le 06 Septembre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET SOREL en fonction le 24 Mars 2017 ; Président : SILVA DA COSTA José Antonio en fonction le 06 Septembre 2017 - Modification : Modification de représentant..
- mercredi 11 juillet 2018: Depot des comptes
- mercredi 13 novembre 2019: Depot des comptes
- mardi 02 juin 2020: Jugement
Bodacc A publié le 02/06/2020Annonce n° 2608 N° RCS : 422312348 - Dénomination : AMG SECURITE 3 Rue Sancho Panca 93160 Noisy-le-Grand sécurité surveillance et gardiennage de biens et locaux. - forme juridique : Société par actions simplifiée - Jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 4 mai 2020, désignant liquidateur SELAS M.J.S.Partners en la personne de Me Nicolas Soinne 2 Ter Chemin de Lorraine 93000 Bobigny.Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com. - Nature : Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire
- mardi 09 juin 2020: Modification
Bodacc B n°20200110 publié le 09/06/2020Annonce n° 2477 N° RCS : 422312348 - Dénomination : AMG SECURITE Sécurité surveillance et gardiennage de biens et locaux - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : transfert du siège social.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société AMG SECURITE- mardi 01 avril 2003 : Fermé
12 RUE DE ROUEN 75019 PARIS 19 - vendredi 31 décembre 2004 : Fermé
7 RUE SADI CARNOT 77124 VILLENOY - lundi 24 avril 2006 : Fermé
53 AV PASTEUR 93100 MONTREUIL - lundi 20 mars 2017 : Fermé
19 RUE DU BOIS GALON 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS - jeudi 02 janvier 2020 : Fermé
3 RUE SANCHO PANCA 93160 NOISY-LE-GRAND - jeudi 02 janvier 2020 : Ouvert
55 RUE DE L UNIVERSITE 93160 NOISY-LE-GRAND
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société AMG SECURITE- GUENIFI TAIB : 3 RUE JEAN MERMOZ 52300 JOINVILLE
- HAMADI ALI : AV RAOUL DECOPPET 13120 GARDANNE
- POINT ARNAUD : 107 BD DE NICE 13008 MARSEILLE 8
- SAUTEREAU CHRISTOPHE : 3 IMP DES JONQUILLES 03300 CREUZIER-LE-VIEUX
- AGENCE SECURITE PRIVEE : 35 AV DE L EUROPE 92700 COLOMBES
- ARTEMIS PROTECTION SARL : 12 RUE DE MULHOUSE 68180 HORBOURG-WIHR
- CENTRE COMMERCIAL LE MEE SUR SEINE : LA CROIX BLANCHE 77350 LE MEE-SUR-SEINE
- EQUIPE PRIVEE INTERVENTION SECURITE REUNION : 850 CHE FOURCHON 97440 SAINT-ANDRE
- MEVEL SECURITE INCENDIE : 3 PAS DES LOTUS 35400 SAINT-MALO
- MONT BLANC SECURITE PRIVEE : 1 RUE LOUIS JUTTET 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
- MS - PROTECT : 23 RUE SAINT FIACRE 67000 STRASBOURG
- PROS-SEC SAS : 79 RTE DE GRIGNY 91130 RIS-ORANGIS
- SARL DIPG : AV DU GENERAL DE GAULLE 93110 ROSNY-SOUS-BOIS
- SERIS AIRPORT SERVICES : 6 RUE DU GEN DE LARMINAT 75015 PARIS 15
- ZOHORE PRIVATE OF SECURITY SARL : 22 RUE PIERRE GRANGE 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société AMG SECURITE- AHFIR MASSINISSA : 415 RUE DE LA CLOSERIE 93160 NOISY-LE-GRAND
- GRAH ANGE HERMANN : 10 ALL LOUIS ARAGON 93160 NOISY-LE-GRAND
- KOUYATE FANTAMA : 11 RUE PAUL BELMONDO 93160 NOISY-LE-GRAND
- KUNN RICHARD : 3 RUE PASTEUR 93160 NOISY-LE-GRAND
- LUGOY BERTILLE : 2 CRS CHILPERIC 93160 NOISY-LE-GRAND
- NYS BRUNO : 8 MAIL FEDERICO GARCIA LORCA 93160 NOISY-LE-GRAND
- YETTOU MOUSSA : 2 MAIL VICTOR JARRA 93160 NOISY-LE-GRAND
- ZIVKOVIC NENAD : 51 RUE ROGER CAILTEUX 93160 NOISY-LE-GRAND
- AUTOCARS SOUMMANE : 420 CLOS DE LA COURTINE 93160 NOISY-LE-GRAND
- CENTRE DE PEDIATRIE NOISY-MARNE LA VALLEE : 4 ALL DES NOROTTES 93160 NOISY-LE-GRAND
- GARAGE PACAUT : 26 RUE MARX DORMOY 93160 NOISY-LE-GRAND
- LA PLUME DU SAVOIR : 2 PL CLAIRE FONTAINE 93160 NOISY-LE-GRAND
- LEATHER TRADING FRANCE : 19 RUE JEAN MOULIN 93160 NOISY-LE-GRAND
- SCI DES QUATRE SAISONS : 5 RUE DES QUATRE SAISONS 93160 NOISY-LE-GRAND
- UNE MAIN DANS L'AUTRE : 412 CLOS MONT D EST 93160 NOISY-LE-GRAND
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société AMG SECURITERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives