V T N
Présentation générale de V T N
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société V T N et ses dirigeants.
Immatriculation
La société V T N est situé au 178 RUE DES VERNAY 74440 TANINGES
C'est une qui a été crée le vendredi 28 mai 1999 et qui est immatriculée sous le numéro 423110725 au greffe de ANNECY
Elle emploie 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 457 347,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 14.12Z ( Fabrication de vêtements de travail)
L'activité déclarée au greffe est : Fabrication de vêtements de travail
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 14.12Z (Fabrication de vêtements de travail), les activités sont :
- - la fabrication de vêtements spécifiques pour le travail : salopettes, blouses, tabliers de travail
Mais exclus
- - la fabrication de chaussures (cf15.20Z)
- - la fabrication de vêtements de sécurité résistants au feu et de protection (cf32.99Z)
- - la fabrication des uniformes (classée selon leur nature)
Chiffre d’affaire
V T N à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de 9 351 968.00 € pour un résultat de 333 383.00 € grace à 0 établissement(s) et 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Greffe
V T N est du ressort du greffe de ANNECY dont les coordonnées postales sont 19 AV DU PARMELAN 74007 ANNECY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0450050545 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h45 à 16h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-annecy.fr
TVA intracommunautaire
Si V T N est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR81423110725
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à V T N de part son activité de 14.12Z ( Fabrication de vêtements de travail) sont :
- 00247 : Industries de l'habillement (93.8% des salariés)
- 00804 : VRP (4.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [54] marck, laurent
- belin, philippe, nomination de l'
- chalhoub, eric, nomination de l'
- dennery,
- euclide représenté par de quatrebarbes yvan adresse : 52 rue d'alsace-lorraine 45000 orléans
- gcic gestion comptable de l'industrie et du commerce
- marck, laurent, nomination de l'
- oury, didier, modification du
- oury, jacques.
- rangeon, jean gabriel,
- saint germain audit,
- societe mazars et guerard sa,
Les modifications survenues dans l'administration de la société V T N
- 2008-10-12 : Administrateur partant : Oury, Jacques.
- 2011-09-30 : Commissaire aux comptes titulaire partant : SOCIETE MAZARS ET GUERARD SA, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : SAINT GERMAIN AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Rangeon, Jean Gabriel, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : GCIC GESTION COMPTABLE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE
- 2012-10-14 : Administrateur partant : Dennery, nom d'usage : Oury, Jacqueline, Administrateur partant : Chalhoub, Eric, nomination de l'Administrateur : Marck, Laurent, nomination de l'Administrateur : Belin, Philippe, nomination de l'Administrateur : EUCLIDE représenté par de Quatrebarbes Yvan Adresse : 52 rue d'Alsace-Lorraine 45000 Orléans
- 2013-02-13 : modification du Président Oury, Didier, Administrateur partant : Marck, Laurent, Administrateur partant : Belin, Philippe, Administrateur partant : EUCLIDE
- 2013-05-21 : nomination du Directeur général : Marck, Laurent
- 2013-05-30 : Président partant : Oury, Didier, modification du Président Marck, Laurent
- 2014-01-03 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : F2P AUDIT & CONSEIL, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Obert, Thomas
- 2014-02-20 : nomination du Directeur général délégué : Quiniou, Stephane
- 2017-11-05 : Société à responsabilité limitée SAINT GERMAIN AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée GCIC GESTION COMPTABLE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Les autres mandats des administrateurs
- gcic gestion comptable de l'industrie et du commerce :
- 2021-01-15 : SPES TRESSERRE (794434290)
- 2020-10-27 : ESSONNE POIDS LOURDS (310517677)
- 2020-06-11 : SAAB FRANCE (482267887)
- 2020-02-26 : LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA SAS (809463136)
- 2020-02-12 : RBS CONSULTING (478486822)
- 2019-11-17 : BUSINESS DIGEST (384152971)
- 2019-11-07 : 5 STRATEGIES (493094445)
- 2019-10-30 : ENTREPRISE MENEGUZZO (965202179)
- 2019-10-04 : GTF (531422301)
- 2019-06-18 : ETAMPES TRUCKS (320431901)
- 2019-05-28 : ENTREPRISE DE DIFFUSION AUTOMOBILE DE MONTLHERY (318265295)
- 2019-05-28 : COME ET BARDON AUTOMOBILES (380429316)
- 2019-04-21 : ATLAS (334836863)
- 2018-06-10 : TIPHYS (483163390)
- 2017-12-13 : SPES DU CAMBRESIS (529641946)
- 2017-10-15 : RADIO NOVA (342987211)
- 2015-09-01 : ALAIN FOUBERT (323889303)
- 2015-03-08 : ASSOCIES EN GOUVERNANCE (France) (497751909)
- 2014-06-29 : LMH (523454767)
- 2013-07-11 : C'PAGES EDIGUIDES (385048434)
- oury, jacques. :
- 2008-09-18 : FASIA (394113666)
- saint germain audit, :
- 2017-12-13 : SPES DU CAMBRESIS (529641946)
- 2017-10-15 : RADIO NOVA (342987211)
- 2015-08-19 : VISEO BI (440964864)
- 2015-03-08 : ASSOCIES EN GOUVERNANCE (France) (497751909)
- 2014-12-02 : HDF GROUP SAS (448525832)
- 2014-06-29 : LMH (523454767)
- 2013-07-11 : C'PAGES EDIGUIDES (385048434)
- 2011-01-13 : MUSICMATIC FRANCE SAS (451122394)
- 2008-12-26 : SOCIETE IMMOBILIERE DE LA CONFEDERATION NATIONALE DE LA CHARCUTERIE DE FRANCE (784699670)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société V T N et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | V T N |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 423110725 00029 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1999-05-28 : vendredi 28 mai 1999 |
Activité principale de l'unité légale | 14.12Z : Fabrication de vêtements de travail |
État administratif de l'unité légale | C : Cessée |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2017 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 00 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) |
Activité | |
Section | Industrie manufacturière |
Sous section | Industrie de l'habillement |
Division | Fabrication de vêtements, autres qu'en fourrure |
Activite | Fabrication de vêtements de travail |
Synonyme | fabricant de textile, filature, tissage, fabricant de vêtements, fabricant de vêtements de travail |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de V T N- CO
2016 | 9 361 141.00 | 6 760 520.00 |
2015 | 2 600 621.00 | 6 035 974.00 |
2016 | 457 347.00 |
2015 | 457 347.00 |
2016 | 322 795.00 |
2015 | 397 388.00 |
2016 | 6 760 520.00 |
2015 | 6 035 974.00 |
2016 | 9 351 968.00 | 9 351 968.00 |
2015 | 8 819 680.00 |
2016 | 333 383.00 |
2015 | 540 017.00 |
2016 | 322 795.00 |
2015 | 397 388.00 |
2016 | 1 928 266.00 |
2015 | 1 928 266.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société V T N- vendredi 26 septembre 2008: Depot des comptes
- dimanche 12 octobre 2008: Modification
Bodacc B n°20080185 publié le 12/10/2008Annonce n° 3252 N° RCS : 423110725 - Dénomination : VTN - forme juridique : Société anonyme - capital : 457347.05 EUR - Administration : Administrateur partant : Oury, Jacques. - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 06 novembre 2009: Depot des comptes
- mardi 18 janvier 2011: Depot des comptes
- lundi 08 août 2011: Depot des comptes
- vendredi 30 septembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110190 publié le 30/09/2011Annonce n° 1007 N° RCS : 423110725 - Dénomination : VTN - forme juridique : Société anonyme - capital : 457347.05 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : SOCIETE MAZARS ET GUERARD SA, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : SAINT GERMAIN AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Rangeon, Jean Gabriel, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : GCIC GESTION COMPTABLE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 14 octobre 2012: Modification
Bodacc B n°20120199 publié le 14/10/2012Annonce n° 1097 N° RCS : 423110725 - Dénomination : VTN - forme juridique : Société anonyme - capital : 457347.05 EUR - Administration : Administrateur partant : Dennery, nom d'usage : Oury, Jacqueline, Administrateur partant : Chalhoub, Eric, nomination de l'Administrateur : Marck, Laurent, nomination de l'Administrateur : Belin, Philippe, nomination de l'Administrateur : EUCLIDE représenté par de Quatrebarbes Yvan Adresse : 52 rue d'Alsace-Lorraine 45000 Orléans - Modification : modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
- lundi 19 novembre 2012: Depot des comptes
- mercredi 13 février 2013: Modification
Bodacc B n°20130031 publié le 13/02/2013Annonce n° 2196 N° RCS : 423110725 - Dénomination : VTN - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 457347.05 EUR - Administration : modification du Président Oury, Didier, Administrateur partant : Marck, Laurent, Administrateur partant : Belin, Philippe, Administrateur partant : EUCLIDE - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- mardi 21 mai 2013: Modification
Bodacc B n°20130096 publié le 21/05/2013Annonce n° 1211 N° RCS : 423110725 - Dénomination : VTN - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 457347.05 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Marck, Laurent - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 30 mai 2013: Modification
Bodacc B n°20130102 publié le 30/05/2013Annonce n° 1335 N° RCS : 423110725 - Dénomination : VTN - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 457347.05 EUR - Administration : Président partant : Oury, Didier, modification du Président Marck, Laurent - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 22 octobre 2013: Depot des comptes
- vendredi 03 janvier 2014: Modification
Bodacc B n°20140002 publié le 03/01/2014Annonce n° 3183 N° RCS : 423110725 - Dénomination : VTN - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 457347.05 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : F2P AUDIT & CONSEIL, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Obert, Thomas - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 20 février 2014: Modification
Bodacc B n°20140036 publié le 20/02/2014Annonce n° 1297 N° RCS : 423110725 - Dénomination : VTN - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 457347.05 EUR - Administration : nomination du Directeur général délégué : Quiniou, Stephane - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 10 septembre 2014: Depot des comptes
- mardi 28 juillet 2015: Depot des comptes
- mardi 09 août 2016: Depot des comptes
- vendredi 30 septembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160192 publié le 30/09/2016Annonce n° 1769 N° RCS : 423110725 - Dénomination : VTN - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Nouveau siège.
- dimanche 05 novembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170212 publié le 05/11/2017Annonce n° 1991 N° RCS : 423110725 - Dénomination : VTN - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : - Administration : Société à responsabilité limitée SAINT GERMAIN AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée GCIC GESTION COMPTABLE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE n'est plus commissaire aux comptes suppléant - Modification : Modification de l'administration.
- mardi 07 novembre 2017: Depot des comptes
- dimanche 03 décembre 2017: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1735 N° RCS : 423110725 - Dénomination : VTN - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - capital : 457347.05 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) - Journal : - Opposition : Art. L.236-14 du code de commerce - Origine :
- jeudi 15 février 2018: Radiation
Bodacc B publié le 15/02/2018N° RCS : 423110725 - Dénomination : VTN 178 Rue des Vernay 74440 Taninges - forme juridique : Société par Actions Simplifiée - Radiaton du registre
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société V T N- vendredi 01 juillet 2016 : Fermé
74 RUE DE LA FEDERATION 75015 PARIS 15 - dimanche 31 décembre 2017 : Fermé
178 RUE DES VERNAY 74440 TANINGES - jeudi 01 avril 2004 : Fermé
36 RUE DE LA VILLE ES COURS 35400 SAINT-MALO
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société V T N- MOUROUGAIANE VIRAPOULLE MARION : 2583 CHE LEFAGUYES 97440 SAINT-ANDRE
- AMOVIS CONFECTION MASCULINE : 41 AV SAINT JEAN 13002 MARSEILLE 2
- CGF LIMITED : LONDON
- FRANCE TEXTILE PRODUCTION : 4 CHE DE NAUDINATS 31770 COLOMIERS
- IKA : 42 RUE DE L ECHIQUIER 75010 PARIS 10
- KER CREATION : 7 RUE DES BREGEONS 35400 SAINT-MALO
- KM CONCEPT : 13 RUE DE LA SCIERIE 68240 KAYSERSBERG VIGNOBLE
- LES PETITES MAINS DU 66 : 441 RUE ARISTIDE BERGES 66000 PERPIGNAN
- MAHYNN : 180 RUE DE COUTEAUDEAU 79230 AIFFRES
- MANUFACTURE DE VETEMENTS LE BEAU-FORT : 7 AV DES TILLEULS 49250 BEAUFORT-EN-ANJOU
- MOLINEL : 18 RUE DU PONT ROUGE 59236 FRELINGHIEN
- SARL EUROPROTEX : 4 RUE GALILEE 85610 LA BERNARDIERE
- SAS KFL : 2 RTE DE FONDS 86190 VOUILLE
- SIPERCO : 11 RUE FONTENILLE 42300 ROANNE
- TROOP BLUE : 39 RUE CASTEL PARC 79000 NIORT
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société V T N- BESSON RENE : LD LES VAGNYS 74440 MIEUSSY
- BRON VANESSA : LA TATAZ 74440 VERCHAIX
- BURTIN JOEL : POMPAGNY 74440 TANINGES
- CHALLUT CEDRIC : 74440 MORILLON
- FRANQUE XAVIER : RTE DE VERCHAIX 74440 MORILLON
- GERVAZ IRENE : CHEF LIEU 74440 MORILLON
- MAUREAU QUENTIN : 753 RTE DE MATRINGES 74440 MIEUSSY
- SINDIC MELISSA : 120 RTE DE TANINGES 74440 LA RIVIERE-ENVERSE
- COMITE DES FETES DE MORILLON - MORILLON EN FETES : CHEF LIEU 74440 MORILLON
- EDELWEISS : LES ESSERTS 74440 MORILLON
- ETOILE DES NEIGES : PLONNEX 74440 TANINGES
- GEIQ DU GIFFRE GENEVOIS HAUT SAVOYARD : MAIRIE 74440 MIEUSSY
- LA TAVERNE SAS GRANDEMANGE CORENTIN : IMM LE FLORIAN 74440 TANINGES
- LE FARTO : IMMEUBLE LE CHALUNE 74440 TANINGES
- POULIN PIERRE : 433 AV DES THEZIERES 74440 TANINGES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société V T NRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives