BOULE DE COM'
Présentation générale de BOULE DE COM'
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société BOULE DE COM' et ses dirigeants.
Immatriculation
La société BOULE DE COM' est situé au 2 RUE TOURNEFORT 44000 NANTES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 01 juin 1999 et qui est immatriculée sous le numéro 423278407 au greffe de NANTES
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 126 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 70.21Z ( Conseil en relations publiques et communication)
L'activité déclarée au greffe est : Conseil en relations publiques et communication
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 70.21Z (Conseil en relations publiques et communication), les activités sont :
- - Cette classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle, y compris les activités de lobbying, apportés aux entreprises et autres organisations en matière de relations publiques et de communication.
Mais exclus
- - les activités des agences de publicité et la régie publicitaire de médias (cf73.1)
- - les études de marché et sondages (cf73.20Z)
Chiffre d’affaire
BOULE DE COM' à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 441 432.00 € pour un résultat de 46 477.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
BOULE DE COM' est du ressort du greffe de NANTES dont les coordonnées postales sont 2BIS QU FRANCOIS MITTERRAND 44262 NANTES CEDEX 2
Le greffe peut être appelé au 0240410200 aux horaires suivants : 9h à 12h/13h à 17h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nantes.fr
TVA intracommunautaire
Si BOULE DE COM' est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR85423278407
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à BOULE DE COM' de part son activité de 70.21Z ( Conseil en relations publiques et communication) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (53.9% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (13.7% des salariés)
- 00086 : Publicité (13.4% des salariés)
- 00176 : Industrie pharmaceutique (5.4% des salariés)
- 02409 : Travaux publics cadres (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (12.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société BOULE DE COM'
- 2010-09-16 : Gérant : CICERON Laurent Marie-Andre Henri
- 2011-02-08 : Co-gérant : DUPIN Marcel Bernard Co-gérant : CICERON Laurent Marie-Andre Henri
- 2018-11-22 : modification du Gérant Ciceron, Laurent Marie-Andre Henri ; Gérant partant : Dupin, Marcel Bernard
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société BOULE DE COM' et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | BOULE DE COM' |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 423278407 00030 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1999-06-01 : mardi 01 juin 1999 |
Activité principale de l'unité légale | 70.21Z : Conseil en relations publiques et communication |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
Division | Conseil de gestion |
Activite | Conseil en relations publiques et communication |
Synonyme | conseil de gestion, conseiller en relations publiques, conseiller en communication, lobbying |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de BOULE DE COM'- CO
2019 | 378 244.00 | 346 180.00 |
2018 | 32 064.00 | 292 094.00 |
2019 | 126 000.00 |
2018 | 126 000.00 |
2019 | 42 943.00 |
2018 | 42 164.00 |
2019 | 346 180.00 |
2018 | 292 094.00 |
2019 | 441 432.00 | 514 843.00 |
2018 | 73 411.00 | 475 356.00 |
2019 | 46 477.00 |
2018 | 40 998.00 |
2019 | 42 943.00 |
2018 | 42 164.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société BOULE DE COM'- mardi 14 octobre 2008: Depot des comptes
- jeudi 09 juillet 2009: Depot des comptes
- mercredi 15 septembre 2010: Depot des comptes
- jeudi 16 septembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100180 publié le 16/09/2010Annonce n° 779 N° RCS : 423278407 - Dénomination : BOULE DE COM' création et organisation d'événements, toutes actions de communication (conseil, formation) - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 80000.00 EUR - Administration : Gérant : CICERON Laurent Marie-Andre Henri - Modification : Transfert du siège et de l'établissement principal avec création
- mardi 08 février 2011: Modification
Bodacc B n°20110027 publié le 08/02/2011Annonce n° 834 N° RCS : 423278407 - Dénomination : BOULE DE COM' création et organisation d'événements, toutes actions de communication (conseil, formation) - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 126000.00 EUR - Administration : Co-gérant : DUPIN Marcel Bernard Co-gérant : CICERON Laurent Marie-Andre Henri - Modification : Augmentation de capital Changement de gérant
- lundi 08 août 2011: Depot des comptes
- lundi 25 juin 2012: Depot des comptes
- vendredi 15 novembre 2013: Depot des comptes
- vendredi 25 juillet 2014: Depot des comptes
- samedi 11 juillet 2015: Depot des comptes
- lundi 08 août 2016: Depot des comptes
- lundi 14 août 2017: Depot des comptes
- mardi 08 mai 2018: Depot des comptes
- jeudi 22 novembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180223 publié le 22/11/2018Annonce n° 1405 N° RCS : 423278407 - Dénomination : BOULE DE COM' - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 126000 EUR - Administration : modification du Gérant Ciceron, Laurent Marie-Andre Henri ; Gérant partant : Dupin, Marcel Bernard - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 05 mai 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société BOULE DE COM'- mardi 16 mai 2006 : Fermé
30 RUE DE COULMIERS 44000 NANTES - jeudi 15 juillet 2010 : Fermé
20 RUE DE LA FONTAINE SALEE 44100 NANTES - jeudi 15 juillet 2010 : Ouvert
2 RUE TOURNEFORT 44000 NANTES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société BOULE DE COM'- ALLOUL ALEXANDRE : 17 RUE GENOVA 94110 ARCUEIL
- COTTERET PIERRE-AXEL : 349 RUE GARIBALDI 69007 LYON 7EME
- DEHAENE GUILLAUME : 41 CHE SYNDICAT DES CULTIVATEURS 92150 SURESNES
- FONTANA LISA : 6 CHE DE LA CROUZETTE 31570 PRESERVILLE
- GODARD VIRGINIE : 15 RUE D HAUTEVILLE 75010 PARIS 10
- LARHANTEC GWENAELLE : 7 CITE DES FLEURS 75017 PARIS 17
- LEDOUBLET THEO : 12 RUE DU VEXIN 78570 ANDRESY
- MARTINEZ TAMARA : 12 RUE MARESCHAL 30900 NIMES
- MAZLOUT ISMAIN : 26 BD MENDES FRANCE 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
- RICHERT GABRIEL : 3 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 92300 LEVALLOIS-PERRET
- ZHANG XUEMEI : 13 PL ETIENNE PERNET 75015 PARIS 15
- C.A.C. COMMUNICATION AVENTURE COMPETITION : 64 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET
- MS ENVIRONNEMENT ET TERRITOIRE : 139 IMP DES TRICONTINES 30000 NIMES
- RH ET PERFORMANCE : LE TOUVET 73800 SAINTE-HELENE-DU-LAC
- TETRO : 284 RUE CREQUI 69007 LYON 7EME
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société BOULE DE COM'- LE FOL LAURE : 35 RUE DES OLIVETTES 44000 NANTES
- MOUGLALIS CHRISTIAN : 1 PL DELORME 44000 NANTES
- VILLE MARTIN : 103 RUE DE COULMIERS 44000 NANTES
- AUDITION DELORME : 20 RUE FRANKLIN 44000 NANTES
- CLAUDE CHAUSSEUR : 2 PL ARISTIDE BRIAND 44000 NANTES
- COSY CORNER : 4 RUE EMILE MASSON 44000 NANTES
- ECOLE DU LACHER PRISE : 26 RUE DE VIENNE 44000 NANTES
- EDITIONS DE LA RUSE : 7 RUE EDMOND ROSTAND 44000 NANTES
- HEADZ EVOLUTION : 3 RUE D AUNIS 44000 NANTES
- PRODUIT A NANTES : 35 RUE DES OLIVETTES 44000 NANTES
- QMU ASSOCIES : 9 RUE SULLY 44000 NANTES
- RESEAU NATIONAL PREVENTION ET SOIN DU JEU PATHOLOGIQUE : 5 ALL DE L ILE GLORIETTE 44000 NANTES
- SARL FAIK ZOHRI : 12 ALL DU PORT MAILLARD 44000 NANTES
- SCI DELORME GUIST'HAU : 18 BD GABRIEL GUIST HAU 44000 NANTES
- SCI LAMGIS : 5 PL FELIX FOURNIER 44000 NANTES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société BOULE DE COM'Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives