ESAOTE MEDICAL
Présentation générale de ESAOTE MEDICAL
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ESAOTE MEDICAL et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ESAOTE MEDICAL est situé au 10 RUE DE TEMARA 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 01 juin 1999 et qui est immatriculée sous le numéro 423305168 au greffe de EVRY
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 3 579 984,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.46Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.46Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques), les activités sont :
- - le commerce de gros de produits pharmaceutiques et médicaux
Chiffre d’affaire
ESAOTE MEDICAL à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 6 203 151.00 € pour un résultat de -1 093 389.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
ESAOTE MEDICAL est du ressort du greffe de EVRY dont les coordonnées postales sont 1 RUE DE LA PATINOIRE 91011 EVRY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0169473650 aux horaires suivants : du lundi au jeudi, de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h45, le vendredi de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 15h45. et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr
TVA intracommunautaire
Si ESAOTE MEDICAL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR52423305168
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ESAOTE MEDICAL de part son activité de 46.46Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques) sont :
- 00176 : Industrie pharmaceutique (41.8% des salariés)
- 01621 : Répartition pharmaceutique (20.3% des salariés)
- 01555 : Fabrication commerce produits pharmaceutiques (12.4% des salariés)
- 00635 : Négoce en fournitures dentaires (4% des salariés)
- 01982 : Négoce et services médico-techniques (3.7% des salariés)
- 00044 : Industries chimiques (3.1% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (2.8% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (2.5% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1.7% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (1.4% des salariés)
- 00804 : VRP (1.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société ESAOTE MEDICAL
- 2008-03-30 : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST ET YOUNG en fonction le 22 Juin 1999. Commissaire aux comptes suppléant : ROLLAND Alain en fonction le 22 Juin 1999. Président : CASTELLANO Carlo en fonction le 26 Juin 2007. Directeur général : SCHIAVINI Luciano en fonction le 26 Juin 2007. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 02 Avril 2008. Commissaire aux comptes suppléant : MARANGE Denis en fonction le 02 Avril 2008.
- 2008-11-26 : Président : CASTELLANO Carlo en fonction le 26 Juin 2007. Directeur général : SCHIAVINI Luciano en fonction le 26 Juin 2007. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 02 Avril 2008. Commissaire aux comptes suppléant : MARANGE Denis en fonction le 02 Avril 2008.
- 2011-06-23 : Président : SCHIAVINI Luciano modification le 15 Juin 2011 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 02 Avril 2008 Commissaire aux comptes suppléant : MARANGE Denis en fonction le 02 Avril 2008 Directeur général : MANNELLI Carlo en fonction le 15 Juin 2011
- 2013-10-04 : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 02 Avril 2008 Commissaire aux comptes suppléant : MARANGE Denis en fonction le 02 Avril 2008 Directeur général : MANNELLI Carlo en fonction le 15 Juin 2011 Président : RAPON Laurent en fonction le 26 Septembre 2013
- 2013-10-17 : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 02 Avril 2008 Commissaire aux comptes suppléant : MARANGE Denis en fonction le 02 Avril 2008 Président : RAPON Laurent en fonction le 26 Septembre 2013
- 2013-11-08 : Président : RAPON Laurent en fonction le 26 Septembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : HUREZ Philippe en fonction le 30 Octobre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES en fonction le 30 Octobre 2013
- 2015-10-22 : Commissaire aux comptes suppléant : HUREZ Philippe en fonction le 30 Octobre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES en fonction le 30 Octobre 2013 Président : GAUSSENS David en fonction le 14 Octobre 2015
- 2019-01-31 : Commissaire aux comptes suppléant : HUREZ Philippe en fonction le 30 Octobre 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES en fonction le 30 Octobre 2013 ; Président : AYMARD Marc en fonction le 29 Janvier 2019
- 2019-07-21 : Président : AYMARD Marc en fonction le 29 Janvier 2019
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ESAOTE MEDICAL et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ESAOTE MEDICAL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 423305168 00092 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1999-06-01 : mardi 01 juin 1999 |
Activité principale de l'unité légale | 46.46Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros de biens domestiques |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en produits pharmaceutiques, vendeur de produits pharmaceutiques en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ESAOTE MEDICAL- CO
2019 | 8 982 304.00 | 6 187 470.00 |
2018 | 2 794 834.00 | 5 375 063.00 |
2019 | 3 579 984.00 |
2018 | 1 999 992.00 |
2019 | -1 127 658.00 |
2018 | -2 494 129.00 |
2019 | 6 187 470.00 |
2018 | 5 375 063.00 |
2019 | 6 203 151.00 | 6 203 151.00 |
2018 | 5 644 267.00 |
2019 | -1 093 389.00 |
2018 | -2 492 192.00 |
2019 | -1 127 658.00 |
2018 | -2 494 129.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ESAOTE MEDICAL- dimanche 30 mars 2008: Modification
Bodacc B n°20080054 publié le 30/03/2008Annonce n° 2710 N° RCS : 423305168 - Dénomination : KONTRON MEDICAL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : ERNST ET YOUNG en fonction le 22 Juin 1999. Commissaire aux comptes suppléant : ROLLAND Alain en fonction le 22 Juin 1999. Président : CASTELLANO Carlo en fonction le 26 Juin 2007. Directeur général : SCHIAVINI Luciano en fonction le 26 Juin 2007. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 02 Avril 2008. Commissaire aux comptes suppléant : MARANGE Denis en fonction le 02 Avril 2008. - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 31 octobre 2008: Depot des comptes
- mercredi 26 novembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080216 publié le 26/11/2008Annonce n° 1497 N° RCS : 423305168 - Dénomination : KONTRON MEDICAL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : CASTELLANO Carlo en fonction le 26 Juin 2007. Directeur général : SCHIAVINI Luciano en fonction le 26 Juin 2007. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 02 Avril 2008. Commissaire aux comptes suppléant : MARANGE Denis en fonction le 02 Avril 2008. - Modification : Modification de représentant.
- lundi 24 août 2009: Depot des comptes
- dimanche 09 mai 2010: Modification
Bodacc B n°20100090 publié le 09/05/2010Annonce n° 753 N° RCS : 423305168 - Dénomination : KONTRON MEDICAL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- lundi 11 octobre 2010: Depot des comptes
- vendredi 17 juin 2011: Modification
Bodacc B n°20110117 publié le 17/06/2011Annonce n° 1095 N° RCS : 423305168 - Dénomination : KONTRON MEDICAL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 2781463.15 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- jeudi 23 juin 2011: Modification
Bodacc B n°20110121 publié le 23/06/2011Annonce n° 1651 N° RCS : 423305168 - Dénomination : KONTRON MEDICAL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : SCHIAVINI Luciano modification le 15 Juin 2011 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 02 Avril 2008 Commissaire aux comptes suppléant : MARANGE Denis en fonction le 02 Avril 2008 Directeur général : MANNELLI Carlo en fonction le 15 Juin 2011 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 30 janvier 2012: Depot des comptes
- mardi 18 décembre 2012: Depot des comptes
- mardi 13 août 2013: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 828 N° RCS : 423305168 - Dénomination : KONTRON MEDICAL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 2781463.15 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L. 236-14 du Code de Commerce. - Origine :
- vendredi 04 octobre 2013: Modification
Bodacc B n°20130192 publié le 04/10/2013Annonce n° 1600 N° RCS : 423305168 - Dénomination : KONTRON MEDICAL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 02 Avril 2008 Commissaire aux comptes suppléant : MARANGE Denis en fonction le 02 Avril 2008 Directeur général : MANNELLI Carlo en fonction le 15 Juin 2011 Président : RAPON Laurent en fonction le 26 Septembre 2013 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 17 octobre 2013: Modification
Bodacc B n°20130201 publié le 17/10/2013Annonce n° 1413 N° RCS : 423305168 - Dénomination : KONTRON MEDICAL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 02 Avril 2008 Commissaire aux comptes suppléant : MARANGE Denis en fonction le 02 Avril 2008 Président : RAPON Laurent en fonction le 26 Septembre 2013 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 22 octobre 2013: Depot des comptes
- vendredi 08 novembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130216 publié le 08/11/2013Annonce n° 1513 N° RCS : 423305168 - Dénomination : KONTRON MEDICAL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : RAPON Laurent en fonction le 26 Septembre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : HUREZ Philippe en fonction le 30 Octobre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES en fonction le 30 Octobre 2013 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 13 décembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130240 publié le 13/12/2013Annonce n° 1424 N° RCS : 423305168 - Dénomination : ESAOTE FRANCE étude, recherche, développement, réalisation, acquisition, import, export, propriété, location, vente, contrôle et entretien de toutes activités, systèmes, appareils électroniques, Électromécaniques, électriques et mécaniques, utilisant en particulier les techniques d'automation et d'information appliquées plus particulièrement aux professions de santé ainsi que toutes techniques et substances s'y rapportant l'exploitation de tous fonds de commerce d'appareillage de toutes les applications de l'électricité et de la mécanique en général et du diagnostic et de la Thérapeutoque médicales et vétérinaires en particulier. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 3740004.00 EUR - Administration : - Modification : Modification de la dénomination. Modification du nom commercial. Modification de l'activité. Modification du capital. Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination ESAOTE FRANCE Forme juridique SARL Siège social 10 RUE DE TEMARA 7810
- jeudi 19 décembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130244 publié le 19/12/2013Annonce n° 1592 N° RCS : 423305168 - Dénomination : ESAOTE MEDICAL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de la dénomination.
- mardi 18 novembre 2014: Depot des comptes
- lundi 24 août 2015: Depot des comptes
- jeudi 22 octobre 2015: Modification
Bodacc B n°20150203 publié le 22/10/2015Annonce n° 850 N° RCS : 423305168 - Dénomination : ESAOTE MEDICAL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : HUREZ Philippe en fonction le 30 Octobre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES en fonction le 30 Octobre 2013 Président : GAUSSENS David en fonction le 14 Octobre 2015 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 12 avril 2017: Depot des comptes
- vendredi 13 octobre 2017: Depot des comptes
- jeudi 31 janvier 2019: Modification
Bodacc B n°20190022 publié le 31/01/2019Annonce n° 2946 N° RCS : 423305168 - Dénomination : ESAOTE MEDICAL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : HUREZ Philippe en fonction le 30 Octobre 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES en fonction le 30 Octobre 2013 ; Président : AYMARD Marc en fonction le 29 Janvier 2019 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 21 juillet 2019: Modification
Bodacc B n°20190139 publié le 21/07/2019Annonce n° 2780 N° RCS : 423305168 - Dénomination : ESAOTE MEDICAL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : AYMARD Marc en fonction le 29 Janvier 2019 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 30 juillet 2019: Depot des comptes
- mercredi 27 mai 2020: Modification
Bodacc B n°20200101 publié le 27/05/2020Annonce n° 963 N° RCS : 423305168 - Dénomination : ESAOTE MEDICAL Étude, recherche, développement, réalisation, acquisition, import, export, propriété, location, vente, contrôle et entretien de toutes activités, systèmes, appareils électroniques, électromécaniques, électriques et mécaniques, utilisant en particulier les techniques d'automation et d'information appliquées plus particulièrement aux professions de Sante ainsi que toutes techniques et substances S'y rapportant l'exploitation de tous fonds de commerce d'appareillage de toutes les applications de l'électricité et de la mécanique en général et du diagnostic et de la thérapeutoque médicales et vétérinaires en particulier - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 3579984.00 EUR - Administration : - Modification : Modification survenue sur le capital.
- samedi 26 décembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200251 publié le 26/12/2020Annonce n° 2713 N° RCS : 423305168 - Dénomination : ESAOTE MEDICAL Étude, recherche, développement, réalisation, acquisition, import, export, propriété, location, vente, contrôle et entretien de toutes activités, systèmes, appareils électroniques, électromécaniques, électriques et mécaniques, utilisant en particulier les techniques d'automation et d'information appliquées plus particulièrement aux professions de Sante ainsi que toutes techniques et substances S'y rapportant l'exploitation de tous fonds de commerce d'appareillage de toutes les applications de l'électricité et de la mécanique en général et du diagnostic et de la thérapeutique médicales et vétérinaires en particulier - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 348432.00 EUR - Administration : - Modification : Modification survenue sur le capital.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ESAOTE MEDICAL- samedi 01 avril 2000 : Fermé
2 AV DU MANET 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX - lundi 01 mars 2010 : Fermé
52 RUE PIERRE CURIE 78370 PLAISIR - lundi 01 mai 2000 : Fermé
RUE DES ROSIERISTES 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR - lundi 31 août 2009 : Fermé
4 AV DE TOULOUSE 31650 SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE - lundi 25 décembre 2000 : Fermé
LEOPHA 69780 MIONS - samedi 25 décembre 1999 : KONTRON MEDICAL Fermé
46 RUE DE LA RESISTANCE 59155 FACHES-THUMESNIL - dimanche 30 mai 2010 : Fermé
RUE THOMAS MANN 67200 STRASBOURG - samedi 25 décembre 1999 : Fermé
171 CHE DE LA MADRAGUE VILLE 13002 MARSEILLE 2 - lundi 30 septembre 2013 : Ouvert
10 RUE DE TEMARA 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ESAOTE MEDICAL- ACESS DENTAL : 7 RUE DES AJASSONS 86000 POITIERS
- ACR FRANCE : 39 RUE EDISON 92140 CLAMART
- ALLURION TECHNOLOGIES INC : 17 RUE DU VERTUQUET 59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
- BIODIS GROUPE : 310 RUE JULES VALLES 59120 LOOS
- DEXTER : 111 RUE HENRI BARBUSSE 95100 ARGENTEUIL
- ENRAF NONIUS SA : 15 RUE PAUL LANGEVIN 93270 SEVRAN
- EPREDIA FRANCE SAS : 20 BD DU PARC 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- EYECOM : 155 RUE DU FBG SAINT DENIS 75010 PARIS 10
- HYGIE MEDICAL : 75 AV DE LA ROUBINE 13400 AUBAGNE
- INTERNATIONAL PHARMA SALES CONSULTING AG :
- MATERIEL MEDICAL RHODANIEN : 4 AV GEN DE GAULLE 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE
- NOVO NORDISK : 12 CRS MICHELET 92800 PUTEAUX
- PET HEALTH CARE : 1 RUE ELVINA SIVAN 33800 BORDEAUX
- PROPHARM : BAS DU FORT 97190 LE GOSIER
- W & H FRANCE : 4 RUE ETTORE BUGATTI 67201 ECKBOLSHEIM
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ESAOTE MEDICAL- AUBERT ANDY : 15 RUE DE FOURQUEUX 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- BRENAC CHRISTIAN : 14 RUE SCHNAPPER 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- CUERQ ESTELLE : 13 PL ROYALE 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- FERREIRA MARTINS ADILIA : PL CHARLES DE GAULLE 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- HEITZ DENIS : 12 RUE BARONNE GERARD 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- MANSOURATI ZOUHOUR : 6 RUE JEAN SEBASTIEN BACH 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- PARAT LAURA : 73 RUE PEREIRE 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- PERNIQUOSKI FABIEN : 52 RUE DE LA REPUBLIQUE 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- POULAIN PHILIPPE : 60 RUE SAINT LEGER 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- HELIX TRANSACTION LOCATION : 5 RUE DE LA REPUBLIQUE 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- MALICE : 34 RUE DU VIEIL ABREUVOIR 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- PIERRISSIMO CHA 03 (EN-08) : 16 RUE DU PARC DE NOAILLES 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- SCI PETIT : 56 RUE DE PARIS 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- SYND.COPR. DU 17 RUE DU MARECHAL GALLIEN : 17 RUE MAL GALLIENI 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- VAUBAN OUEST AUTO : 130 AV MARECHAL FOCH 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ESAOTE MEDICALRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives