CHEV
Présentation générale de CHEV
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CHEV et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CHEV est situé au 5 RUE DU HELDER 75009 PARIS 9
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 01 juillet 1999 et qui est immatriculée sous le numéro 423673714 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
CHEV à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
CHEV est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si CHEV est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR84423673714
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CHEV de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- acher, eric
Les modifications survenues dans l'administration de la société CHEV
- 2015-03-04 : Président : ACHER Eric modification le 24 Février 2015 Directeur général : POUILLE Valerie modification le 24 Février 2015 Directeur général : VICENTY Herve modification le 24 Février 2015 Directeur général : RUMIN Catherine modification le 24 Février 2015 Commissaire aux comptes suppléant : DERHY Karine en fonction le 24 Février 2015 Commissaire aux comptes titulaire : MARCIANO Eva en fonction le 24 Février 2015
- 2017-03-08 : modification du Président Pouille, Valerie, modification du Directeur général Acher, Eric
- 2019-06-28 : Directeur général partant : Acher, Eric
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CHEV et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CHEV |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 423673714 00022 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1999-07-01 : jeudi 01 juillet 1999 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CHEVIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CHEV- vendredi 04 octobre 2013: Modification
Bodacc B n°20130192 publié le 04/10/2013Annonce n° 2212 N° RCS : 423673714 - Dénomination : CHEV - forme juridique : Société civile - capital : 800033.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mercredi 04 mars 2015: Modification
Bodacc B n°20150044 publié le 04/03/2015Annonce n° 3432 N° RCS : 423673714 - Dénomination : CHEV - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : ACHER Eric modification le 24 Février 2015 Directeur général : POUILLE Valerie modification le 24 Février 2015 Directeur général : VICENTY Herve modification le 24 Février 2015 Directeur général : RUMIN Catherine modification le 24 Février 2015 Commissaire aux comptes suppléant : DERHY Karine en fonction le 24 Février 2015 Commissaire aux comptes titulaire : MARCIANO Eva en fonction le 24 Février 2015 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- mardi 12 janvier 2016: Modification
Bodacc B n°20160007 publié le 12/01/2016Annonce n° 2195 N° RCS : 423673714 - Dénomination : CHEV - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 199813.12 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital..
- jeudi 11 février 2016: Immatriculation
Bodacc A publié le 11/02/2016N° RCS : 423673714 - Dénomination : CHEV - Adresse : 5 rue du Helder 75009 Paris - Activité : L'acquisition par tous moyens et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et autres droits sociaux l'achat la prise à bail la mise en valeur et la location de tous terrains immeubles ou parties D' immeubles ainsi que leur administration les prestation D' assistance comptable financière marketing commerciale technique et administrative dans tous les domaines la gestion de trésorerie - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 199813.12 EUR - Administration : Président : Acher, Eric, Directeur général : Pouille, Valerie, Directeur général : Vicenty, Hervé, Directeur général : Rumin, Catherine, nom d'usage : Acher, Commissaire aux comptes titulaire : Marciano, Eva, nom d'usage : Binisti, Commissaire aux co
- mercredi 08 mars 2017: Modification
Bodacc B n°20170047 publié le 08/03/2017Annonce n° 936 N° RCS : 423673714 - Dénomination : CHEV - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 199813.12 EUR - Administration : modification du Président Pouille, Valerie, modification du Directeur général Acher, Eric - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 11 mars 2017: Depot des comptes
- vendredi 23 mars 2018: Depot des comptes
- vendredi 28 juin 2019: Modification
Bodacc B n°20190123 publié le 28/06/2019Annonce n° 928 N° RCS : 423673714 - Dénomination : CHEV - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 199813.12 EUR - Administration : Directeur général partant : Acher, Eric - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CHEV- vendredi 08 janvier 2016 : Fermé
9 RUE ANDRE ISTEL 95580 MARGENCY - dimanche 12 février 2017 : Ouvert
5 RUE DU HELDER 75009 PARIS 9
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CHEV- A.D.L.M. : 17 RUE DES CLERCS 57000 METZ
- AQUILOR : 4 RUE DU CENTRE 88500 MATTAINCOURT
- CYLLIS : 20 CHE DE RISOLLE JUSSAT 63450 CHANONAT
- ETABLISSEMENTS BOESINGER : ZONE INDUSTRIELLE 67340 INGWILLER
- HOLDING BANCILHON : 4 IMP DU TARNON 48400 FLORAC TROIS RIVIERES
- HOLDING KP INVESTISSEMENT : 105 AV ANDRE MALRAUX 57000 METZ
- JPC : 856 CHE DU PERIGORD 84130 LE PONTET
- KS4 FINANCES : 56 RUE ISAMBARD 27120 PACY-SUR-EURE
- LMT CONCEPT : 15 RUE AMPERE 17139 DOMPIERRE-SUR-MER
- M2 FINANCE : LA GABOUSSERIE SAINT SAUVEUR LEN 50490 SAINT-SAUVEUR-VILLAGES
- MP : 28 RUE BLAISE PASCAL 79000 NIORT
- ROMAJOS : 15 RUE DU PORT 25200 MONTBELIARD
- SOCIETE CIVILE DE PORTEFEUILLE CLAIRESOLEIL : 32 RUE DES BARLOTS 25700 MATHAY
- SOCIETE DE PARTICIPATIONS TOULOUSE KENNEDY : 9 RUE J F KENNEDY 31000 TOULOUSE
- STEPHOL : 28 RUE DES LAZARISTES 40100 DAX
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CHEV- KOZLAVSKIS ATVARS : 48 RUE RICHER 75009 PARIS 9
- AMICALE DE BUFFAULT : 28 RUE BUFFAULT 75009 PARIS 9
- ASS DES MEDECINS DU TRAVAIL DE LA PROFESSION BANCAIRE DE LA REGION PARISIENNE : 6 AV DE PROVENCE 75009 PARIS 9
- B & CO EVENTS : 22 RUE D AUMALE 75009 PARIS 9
- BANGLA MART : 35 BD DE ROCHECHOUART 75009 PARIS 9
- COMGEST GLOBAL INVESTORS : 17 SQ EDOUARD VII 75009 PARIS 9
- EUROCOM LOGISTIQUE : 3 RUE HENNER 75009 PARIS 9
- GESTUELLE D OR RIANT : 88 RUE DE PROVENCE 75009 PARIS 9
- HEDONIS : 3 RUE JULES LEFEBVRE 75009 PARIS 9
- LES BALLES BLANCHES : 91 RUE TAITBOUT 75009 PARIS 9
- PHO 20 : 70 RUE DE CLICHY 75009 PARIS 9
- SC HOLDING BERGERE : 6 RUE DU FAUBOURG MONTMARTRE 75009 PARIS 9
- SCI SOJA : 51 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 9
- SOPHA INDUSTRIES : 44 RUE BLANCHE 75009 PARIS 9
- STAL INVEST : 34 RUE DROUOT 75009 PARIS 9
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CHEVRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives