MAIER FRANCE
Présentation générale de MAIER FRANCE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MAIER FRANCE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MAIER FRANCE est situé au 3 RUE GUSTAVE EIFFEL 78300 POISSY
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 01 octobre 1999 et qui est immatriculée sous le numéro 424293959 au greffe de EVRY
Elle emploie avec 6 à 9 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 38 112,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.18Z ( Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques)
L'activité déclarée au greffe est : Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.18Z (Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques), les activités sont :
Mais exclus
- - le commerce de détail par des intermédiaires du commerce hors magasin (cf47.99B)
- - le commerce de gros pour compte propre (cf46.2 à 46.9)
- - les activités des agents d'assurances (cf66.22Z)
- - les activités des agents immobiliers (cf68.31Z)
Chiffre d’affaire
MAIER FRANCE à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 909 666.00 € pour un résultat de 26 591.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
MAIER FRANCE est du ressort du greffe de EVRY dont les coordonnées postales sont 1 RUE DE LA PATINOIRE 91011 EVRY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0169473650 aux horaires suivants : du lundi au jeudi, de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h45, le vendredi de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 15h45. et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr
TVA intracommunautaire
Si MAIER FRANCE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR68424293959
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MAIER FRANCE de part son activité de 46.18Z ( Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques) sont :
- 00043 : Commission courtage importation exportation (22.1% des salariés)
- 02683 : Portage de presse (15.5% des salariés)
- 00176 : Industrie pharmaceutique (12.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (5.9% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (3.4% des salariés)
- 00044 : Industries chimiques (2.9% des salariés)
- 00804 : VRP (2.9% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (2.2% des salariés)
- 01539 : Commerces de détail papeterie bureau librairie (1.8% des salariés)
- 02121 : Édition (1.7% des salariés)
- 01555 : Fabrication commerce produits pharmaceutiques (1.5% des salariés)
- 02198 : Vente par à distance (1.3% des salariés)
- 01689 : Fabriques d'articles de papeterie et de bureau (1.1% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (1.1% des salariés)
- 01044 : Horlogerie (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (23.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société MAIER FRANCE
- 2012-01-08 : Président : IRAZABAL IBARGUEN Juan Luis en fonction le 16 Décembre 2002 Commissaire aux comptes suppléant : LABORIAUX Yves en fonction le 30 Décembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : ANSON AUDIT ET ASSOCIES en fonction le 30 Décembre 2011
- 2013-03-28 : Commissaire aux comptes suppléant : LABORIAUX Yves en fonction le 30 Décembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : ANSON AUDIT ET ASSOCIES en fonction le 30 Décembre 2011 Président : UGALDE BENGOA Jesus Martin en fonction le 20 Mars 2013
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MAIER FRANCE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MAIER FRANCE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 424293959 00021 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1999-10-01 : vendredi 01 octobre 1999 |
Activité principale de l'unité légale | 46.18Z : Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Intermédiaires du commerce de gros |
Activite | Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques |
Synonyme | intermédiaire de commerce, agent commercial |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MAIER FRANCE- CO
2018 | 323 549.00 | 262 200.00 |
2017 | 61 349.00 | 274 665.00 |
2018 | 38 112.00 |
2017 | 38 112.00 |
2018 | 16 443.00 |
2017 | 12 444.00 |
2018 | 262 200.00 |
2017 | 274 665.00 |
2018 | 909 666.00 | |
2017 | 909 666.00 | 960 333.00 |
2018 | 26 591.00 |
2017 | 28 116.00 |
2018 | 16 443.00 |
2017 | 12 444.00 |
2018 | 181 645.00 |
2017 | 181 645.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MAIER FRANCE- vendredi 07 mars 2008: Depot des comptes
- lundi 20 octobre 2008: Depot des comptes
- mercredi 10 février 2010: Modification
Bodacc B n°20100028 publié le 10/02/2010Annonce n° 990 N° RCS : 424293959 - Dénomination : MAIER FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- lundi 01 mars 2010: Depot des comptes
- lundi 17 janvier 2011: Depot des comptes
- dimanche 08 janvier 2012: Modification
Bodacc B n°20120005 publié le 08/01/2012Annonce n° 1152 N° RCS : 424293959 - Dénomination : MAIER FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : IRAZABAL IBARGUEN Juan Luis en fonction le 16 Décembre 2002 Commissaire aux comptes suppléant : LABORIAUX Yves en fonction le 30 Décembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : ANSON AUDIT ET ASSOCIES en fonction le 30 Décembre 2011 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 26 janvier 2012: Depot des comptes
- mardi 18 décembre 2012: Depot des comptes
- jeudi 28 mars 2013: Modification
Bodacc B n°20130062 publié le 28/03/2013Annonce n° 1839 N° RCS : 424293959 - Dénomination : MAIER FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : LABORIAUX Yves en fonction le 30 Décembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : ANSON AUDIT ET ASSOCIES en fonction le 30 Décembre 2011 Président : UGALDE BENGOA Jesus Martin en fonction le 20 Mars 2013 - Modification : Modification de représentant. Modification de la forme juridique.
- jeudi 31 octobre 2013: Depot des comptes
- samedi 18 avril 2015: Depot des comptes
- lundi 02 novembre 2015: Depot des comptes
- vendredi 14 octobre 2016: Depot des comptes
- jeudi 09 novembre 2017: Depot des comptes
- mardi 13 novembre 2018: Depot des comptes
- lundi 30 septembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MAIER FRANCE- vendredi 01 janvier 2010 : Fermé
7 RUE JEAN MERMOZ 78000 VERSAILLES - vendredi 01 janvier 2010 : Ouvert
3 RUE GUSTAVE EIFFEL 78300 POISSY
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MAIER FRANCE- BAUDRY JEAN-MARC : 13 CHE DES PELERINS 68350 BRUNSTATT-DIDENHEIM
- CHAIZE MICHEL : RUE PAUL DE CHABERT 42130 BOEN-SUR-LIGNON
- D'ELBREIL ALAIN : 135 RUE D ALESIA 75014 PARIS 14
- DOZOLME ANDRE : 67 AV LOUIS BOUGO 56410 ETEL
- GIULIANI PINO : 5 RUE DE LA SAUGE 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
- KEROMNES RONAN : 11 RUE MARCEL PAGNOL 80480 DURY
- ROGER PASCAL : LA PETITE BOURRELIERE 45510 NEUVY-EN-SULLIAS
- ROZIERES ALAIN : 27 RUE JEAN JAURES 34200 SETE
- VAYRON NATHALIE : 85 RTE DE CHATOU 78420 CARRIERES-SUR-SEINE
- ALFARO : 64 IMP DE LA FONT 04100 MANOSQUE
- CLS PARIS : 320 AV BERTHELOT 69008 LYON 8EME
- HMD YACHTING : 7 RUE VICTOR COUSIN 06400 CANNES
- JOUR J'MEDIA : 5 RUE CLEMENT ADER 85500 LES HERBIERS
- LIFITECH-FRANCE : 53 AV DE VERSAILLES 75016 PARIS 16
- MD DENTAIRE - DAVID DEMENEIX : 14 RUE PAUL CEZANNE 49300 CHOLET
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MAIER FRANCE- BA DJIBY : 54 AV DU MARECHAL LYAUTEY 78300 POISSY
- BOISSAU PAUL : 12 BD ROBESPIERRE 78300 POISSY
- CEBOTARI GHEORGHE : 44 BD DE LA PAIX 78300 POISSY
- CORDIER NADINE : 27 RUE DU CHAMP GAILLARD 78300 POISSY
- MATHONNET DANIEL : 6 RUE ERNEST LAVISSE 78300 POISSY
- PARET PHILIPPE : 15 RUE DE L EGLISE 78300 POISSY
- UDDIN SHUVON : 1 RUE PAUL CODOS 78300 POISSY
- ASSOCIATION SPORTS DE COMBAT CHINOIS : 7 RUE DES SORBIERS 78300 POISSY
- BSA : 3 SEN DU CLOS D ARCY 78300 POISSY
- CAMYKY DISTRIBUTION : 20 AV DU CEP 78300 POISSY
- INCENDIE SURETE SECURITE FORMATION : 15 RUE CHARLES EDOUARD JEANNERET 78300 POISSY
- INDIVISION ROSSI ANNA ET GREGORY : 20 RUE DE MIGNEAUX 78300 POISSY
- LE GAMIN DE POISSY : 18 RUE DU 8 MAI 1945 78300 POISSY
- LES GOURMANDISES DE POISSY : 56 RUE DU GENERAL DE GAULLE 78300 POISSY
- SAS FORCE INTERIM : 29 RUE DU BOEUF 78300 POISSY
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MAIER FRANCERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives